Twarze krakowskiej bezpieki - Archiwalny serwis Instytutu PamiÄci ...
Twarze krakowskiej bezpieki - Archiwalny serwis Instytutu PamiÄci ... Twarze krakowskiej bezpieki - Archiwalny serwis Instytutu PamiÄci ...
Przebieg służby funkcjonariuszy pełniących funkcje kierownicze w UB-SB w KrakowieGrupy Operacyjnej SB w Nowej Hucie KM MO w Krakowie – od 1 VI 1975 r.; kierownik SekcjiWydziału III-A SB KM/KW MO w Krakowie – od 1 IX 1976 r.; zastępca naczelnika WydziałuIII-A SB KW MO w Krakowie – od 1 XII 1980 r.; zastępca naczelnika Wydziału V SB KW MO wKrakowie – od 7 XII 1981 r.; zastępca naczelnika Wydziału V SB WUSW w Krakowie – od 1 VIII1983 r.; zastępca szefa ds. SB RUSW w Skawinie – od 1 IV 1984 r.; w dyspozycji szefa WUSWw Krakowie – od 1 XII 1989 r.; zwolniony z resortu – 4 IV 1990 r.FILIPIAK STANISŁAWs. Antoniegour. 10 XII 1924 r.Awanse:porucznik – b.d.; kapitan – 1 I 1948 r.; major – b.d.; podpułkownik– b.d.; pułkownik – b.d.; generał brygady – b.d.Przebieg służby:kierownik PUBP w Kozienicach – od 31 III 1945 r.; szef PUBP wJędrzejowie – od 1 IX 1946 r.; zastępca naczelnika i p.o. naczelnikWydziału V WUBP w Kielcach – od 15 V 1947 r.; naczelnik WydziałuV WUBP w Poznaniu – od 18 X 1948 r.; zastępca naczelnikaWydziału IV Departamentu V MBP – od 10 III 1950 r.; naczelnikWydziału IV Departamentu V MBP – od 1 II 1951 r.; wicedyrektorDepartamentu V MBP – od 25 I 1953 r.; słuchacz Kursu SpecjalnegoMBP – od 15 IV 1954 r.; wicedyrektor Departamentu III KdsBP– od 10 V 1955 r.; kierownik WUdsBP w Krakowie – od 1 I 1956 r.; zastępca dyrektora DepartamentuIII MSW – od 28 XI 1956 r.; dyrektor Departamentu III MSW – od 1 III 1963 r.; podsekretarzstanu w MSW – od 29 I 1965 r.; odwołany – 30 VI 1966 r.FILIPOWSKI STANISŁAWs. Karolaur. 20 XII 1924 r.zm. 12 VIII 1983 r.Awanse:(podporucznik WP – 1 I 1945 r.); porucznik – 1 I 1948 r.; kapitan– 1 I 1951 r.; major – 19 VII 1956 r.Przebieg służby:funkcjonariusz UB – od 2 II 1945 r.; absolwent Kursu SpecjalnegoMBP – 6 II 1945 r.; pracownik specjalny Departamentu II MBP – od25 VI 1945 r.; kierownik Sekcji Łączności Wydziału II WUBP w Krakowie– od 1 IV 1947 r.; w dyspozycji szefa WUBP w Krakowie – od12 X 1947 r.; starszy referent Sekcji 2 Wydziału II WUBP w Krakowie– od 1 XI 1947 r.; kierownik Sekcji i p.o. naczelnik WydziałuŁączności WUBP w Krakowie – od 1 XI 1950 r.; naczelnik Wydziału Łączności WUBP/WUdsBPw Krakowie – od 1 X 1952 r.; naczelnik Wydziału Łączności KW MO w Krakowie – od 1 II1957 r.; zwolniony z resortu – 30 VI 1967 r.FLOREK BOLESŁAWs. Zenonaur. 12 IV 1947 r.zm. 9 V 2003 r.Awanse:plutonowy MO – 10 X 1973 r.; starszy sierżant MO – 18 VII 1974 r.;sierżant sztabowy MO – 3 X 1977 r.; podporucznik MO – 13 III 1981 r.;porucznik MO – 18 IX 1984 r.; kapitan MO – 20 IX 1988 r.Przebieg służby:służba w ZOMO – od 1 X 1973 r.; (słuchacz Specjalistycznego Kursu„W” w Łodzi – od 5 II do 18 VII 1974 r.); młodszy inspektor GrupyOperacyjnej Wydziału II SB KW MO w Krakowie – od 15 III 1975 r.; młodszy inspektor Wydzia--łu II SB KM MO w Krakowie – od 1 VI 1975 r.; inspektor Wydziału II SB KM MO w Krakowie – od1 IX 1976 r.; starszy inspektor Wydziału II SB KW MO w Krakowie – od 1 VI 1977 r.; etatowy słuchaczWSO w Legionowie – od 9 X 1978 r.; w dyspozycji komendanta wojewódzkiego MO w Kra-99
Część IIkowie – od 23 III 1981 r.; starszy inspektor Wydziału II SB KW MO w Krakowie – od 1 IV 1981 r.;zastępca naczelnika Wydziału Polityczno-Wychowawczego KW MO w Krakowie – od 16 I 1982 r.;zastępca naczelnika Wydziału Polityczno-Wychowawczego WUSW w Krakowie – od 1 VIII 1983r.; zastępca naczelnika Wydziału II SB WUSW w Krakowie – od 16 VIII 1984 r.; p.o. kierownik SamodzielnejSekcji „A” SB WUSW w Krakowie – od 16 X 1987 r.; kierownik Samodzielnej Sekcji„A” SB WUSW w Krakowie – od 16 I 1988 r.; zwolniony z resortu – 31 III 1990 r.FLOREK STANISŁAWs. Franciszkaur. 15 VII 1922 r.zm. 23 I 1982 r.Awanse:(plutonowy – 8 IX 1945 r.); sierżant – 9 IX 1949 r.; chorąży – 1 I1950 r.; podporucznik – 22 VII 1951 r.; porucznik – 22 VII 1952 r.;kapitan – 21 VII 1954 r.Przebieg służby:młodszy referent Sekcji 5 Wydziału V WUBP w Krakowie – od12 I 1948 r.; referent Sekcji 5 Wydziału V WUBP w Krakowie – od1 VI 1948 r.; starszy referent Sekcji 5 Wydziału V WUBP w Krakowie– od 1 II 1949 r.; kierownik Sekcji 5 Wydziału V WUBP w Krakowie– od 1 VII 1951 r.; zastępca naczelnika Wydziału XI WUBPw Krakowie – od 15 I 1953 r.; naczelnik Wydziału XI WUBP w Krakowie – od 15 IX 1954 r.;naczelnik Wydziału VI WUdsBP w Krakowie – od 1 IV 1955 r.; zastępca naczelnika WydziałuIII SB KW MO w Krakowie – od 1 I 1957 r.; inspektor Inspektoratu Kierownictwa SB KW MOw Krakowie – od 1 XII 1957 r.; zawieszony w czynnościach służbowych – 27 III 1959 r.; wydalonyz resortu – 31 V 1959 r.FRANAŚ WŁADYSŁAWs. Tomaszaur. 8 X 1910 r.zm. 9 V 1988 r.Awanse:(podporucznik – 1 I 1935 r.); porucznik – 21 V 1946 r.; kapitan– 22 VII 1947 r.; major – 22 VII 1953 r.Przebieg służby:radca prawny oficer śledczy PUBP w Dąbrowie Tarnowskiej – od8 III 1945 r.; kierownik Sekcji ds. Funkcjonariuszy WUBP w Krakowie– od 1 VI 1945 r.; p.o. zastępca ds. gospodarczych szefa WUBPw Krakowie – od 27 V 1946 r.; naczelnik Wydziału ds. FunkcjonariuszyWUBP w Krakowie – od 1 VI 1947 r.; naczelnik WydziałuOgólnego WUBP w Krakowie – od 1 XII 1951 r.; naczelnik WydziałuII WUBP w Krakowie – od 15 V 1953 r.; naczelnik Wydziału IX WUdsBP w Krakowie– od 1 IV 1955 r.; naczelnik Wydziału „W” WUdsBP w Krakowie – od 1 II 1956 r.; zwolnionyz resortu – 31 XII 1956 r.FRANKOWICZ KAROLs. Marcinaur. 14 IX 1907 r.Awanse:chorąży – 1 I 1949 r.; podporucznik – 18 VII 1949 r.; porucznik (inspektor)– 1 I 1951 r.Przebieg służby:starszy oddziałowy więzienia w Wadowicach – od 19 VIII 1947 r.;zastępca naczelnika ds. polityczno-wychowawczych więzienia w Wadowicach– od 1 VII 1948 r.; naczelnik więzienia w Wadowicach – od1 VI 1949 r.; zastępca naczelnika Wydziału Więziennictwa WUBPw Krakowie – od 1 IV 1951 r.; w dyspozycji dyrektora Departamentu Więzień – od 30 IX1954 r.100
- Page 50 and 51: Przebieg Obsada służby stanowisk
- Page 52 and 53: Przebieg Obsada służby stanowisk
- Page 54 and 55: Przebieg Obsada służby stanowisk
- Page 56 and 57: Przebieg Obsada służby stanowisk
- Page 58 and 59: Przebieg Obsada służby funkcjonar
- Page 60 and 61: Przebieg Obsada służby funkcjonar
- Page 62 and 63: Przebieg Obsada służby funkcjonar
- Page 64 and 65: Przebieg Obsada służby stanowisk
- Page 66 and 67: Przebieg Obsada służby stanowisk
- Page 68 and 69: Przebieg Obsada służby stanowisk
- Page 70 and 71: Przebieg Obsada służby stanowisk
- Page 72 and 73: Przebieg Obsada służby stanowisk
- Page 74 and 75: Przebieg służby funkcjonariuszy p
- Page 76 and 77: Przebieg służby funkcjonariuszy p
- Page 78 and 79: Przebieg służby funkcjonariuszy p
- Page 80 and 81: Przebieg służby funkcjonariuszy p
- Page 82 and 83: Przebieg służby funkcjonariuszy p
- Page 84 and 85: Przebieg służby funkcjonariuszy p
- Page 86 and 87: Przebieg służby funkcjonariuszy p
- Page 88 and 89: Przebieg służby funkcjonariuszy p
- Page 90 and 91: Przebieg służby funkcjonariuszy p
- Page 92 and 93: Przebieg służby funkcjonariuszy p
- Page 94 and 95: Przebieg służby funkcjonariuszy p
- Page 96 and 97: Przebieg służby funkcjonariuszy p
- Page 98 and 99: Przebieg służby funkcjonariuszy p
- Page 102 and 103: Przebieg służby funkcjonariuszy p
- Page 104 and 105: Przebieg służby funkcjonariuszy p
- Page 106 and 107: Przebieg służby funkcjonariuszy p
- Page 108 and 109: Przebieg służby funkcjonariuszy p
- Page 110 and 111: Przebieg służby funkcjonariuszy p
- Page 112 and 113: Przebieg służby funkcjonariuszy p
- Page 114 and 115: Przebieg służby funkcjonariuszy p
- Page 116 and 117: Przebieg służby funkcjonariuszy p
- Page 118 and 119: Przebieg służby funkcjonariuszy p
- Page 120 and 121: Przebieg służby funkcjonariuszy p
- Page 122 and 123: Przebieg służby funkcjonariuszy p
- Page 124 and 125: Przebieg służby funkcjonariuszy p
- Page 126 and 127: Przebieg służby funkcjonariuszy p
- Page 128 and 129: Przebieg służby funkcjonariuszy p
- Page 130 and 131: Przebieg służby funkcjonariuszy p
- Page 132 and 133: Przebieg służby funkcjonariuszy p
- Page 134 and 135: Przebieg służby funkcjonariuszy p
- Page 136 and 137: Przebieg służby funkcjonariuszy p
- Page 138 and 139: Przebieg służby funkcjonariuszy p
- Page 140 and 141: Przebieg służby funkcjonariuszy p
- Page 142 and 143: Przebieg służby funkcjonariuszy p
- Page 144 and 145: Przebieg służby funkcjonariuszy p
- Page 146 and 147: Przebieg służby funkcjonariuszy p
- Page 148 and 149: Przebieg służby funkcjonariuszy p
Przebieg służby funkcjonariuszy pełniących funkcje kierownicze w UB-SB w KrakowieGrupy Operacyjnej SB w Nowej Hucie KM MO w Krakowie – od 1 VI 1975 r.; kierownik SekcjiWydziału III-A SB KM/KW MO w Krakowie – od 1 IX 1976 r.; zastępca naczelnika WydziałuIII-A SB KW MO w Krakowie – od 1 XII 1980 r.; zastępca naczelnika Wydziału V SB KW MO wKrakowie – od 7 XII 1981 r.; zastępca naczelnika Wydziału V SB WUSW w Krakowie – od 1 VIII1983 r.; zastępca szefa ds. SB RUSW w Skawinie – od 1 IV 1984 r.; w dyspozycji szefa WUSWw Krakowie – od 1 XII 1989 r.; zwolniony z resortu – 4 IV 1990 r.FILIPIAK STANISŁAWs. Antoniegour. 10 XII 1924 r.Awanse:porucznik – b.d.; kapitan – 1 I 1948 r.; major – b.d.; podpułkownik– b.d.; pułkownik – b.d.; generał brygady – b.d.Przebieg służby:kierownik PUBP w Kozienicach – od 31 III 1945 r.; szef PUBP wJędrzejowie – od 1 IX 1946 r.; zastępca naczelnika i p.o. naczelnikWydziału V WUBP w Kielcach – od 15 V 1947 r.; naczelnik WydziałuV WUBP w Poznaniu – od 18 X 1948 r.; zastępca naczelnikaWydziału IV Departamentu V MBP – od 10 III 1950 r.; naczelnikWydziału IV Departamentu V MBP – od 1 II 1951 r.; wicedyrektorDepartamentu V MBP – od 25 I 1953 r.; słuchacz Kursu SpecjalnegoMBP – od 15 IV 1954 r.; wicedyrektor Departamentu III KdsBP– od 10 V 1955 r.; kierownik WUdsBP w Krakowie – od 1 I 1956 r.; zastępca dyrektora DepartamentuIII MSW – od 28 XI 1956 r.; dyrektor Departamentu III MSW – od 1 III 1963 r.; podsekretarzstanu w MSW – od 29 I 1965 r.; odwołany – 30 VI 1966 r.FILIPOWSKI STANISŁAWs. Karolaur. 20 XII 1924 r.zm. 12 VIII 1983 r.Awanse:(podporucznik WP – 1 I 1945 r.); porucznik – 1 I 1948 r.; kapitan– 1 I 1951 r.; major – 19 VII 1956 r.Przebieg służby:funkcjonariusz UB – od 2 II 1945 r.; absolwent Kursu SpecjalnegoMBP – 6 II 1945 r.; pracownik specjalny Departamentu II MBP – od25 VI 1945 r.; kierownik Sekcji Łączności Wydziału II WUBP w Krakowie– od 1 IV 1947 r.; w dyspozycji szefa WUBP w Krakowie – od12 X 1947 r.; starszy referent Sekcji 2 Wydziału II WUBP w Krakowie– od 1 XI 1947 r.; kierownik Sekcji i p.o. naczelnik WydziałuŁączności WUBP w Krakowie – od 1 XI 1950 r.; naczelnik Wydziału Łączności WUBP/WUdsBPw Krakowie – od 1 X 1952 r.; naczelnik Wydziału Łączności KW MO w Krakowie – od 1 II1957 r.; zwolniony z resortu – 30 VI 1967 r.FLOREK BOLESŁAWs. Zenonaur. 12 IV 1947 r.zm. 9 V 2003 r.Awanse:plutonowy MO – 10 X 1973 r.; starszy sierżant MO – 18 VII 1974 r.;sierżant sztabowy MO – 3 X 1977 r.; podporucznik MO – 13 III 1981 r.;porucznik MO – 18 IX 1984 r.; kapitan MO – 20 IX 1988 r.Przebieg służby:służba w ZOMO – od 1 X 1973 r.; (słuchacz Specjalistycznego Kursu„W” w Łodzi – od 5 II do 18 VII 1974 r.); młodszy inspektor GrupyOperacyjnej Wydziału II SB KW MO w Krakowie – od 15 III 1975 r.; młodszy inspektor Wydzia--łu II SB KM MO w Krakowie – od 1 VI 1975 r.; inspektor Wydziału II SB KM MO w Krakowie – od1 IX 1976 r.; starszy inspektor Wydziału II SB KW MO w Krakowie – od 1 VI 1977 r.; etatowy słuchaczWSO w Legionowie – od 9 X 1978 r.; w dyspozycji komendanta wojewódzkiego MO w Kra-99