JAARVERSLAG 2008 - Alamire Foundation
JAARVERSLAG 2008 - Alamire Foundation JAARVERSLAG 2008 - Alamire Foundation
4. ADMINISTRATIEF VERSLAG 2008 4.1. ALGEMENE VERGADERING 56 Jaarverslag 2008 De Algemene Vergadering bestond in 2008 uit Herman VANDEN BERGHE (voorzitter), Marc VERVENNE, Paul TRIO, Eugeen SCHREURS, Herman BAETEN, Bruno BOUCKAERT (tot 30 september 2008), David BURN. De Algemene Vergadering kwam samen op 01.07.2008. 4.2. RAAD VAN BESTUUR De Raad van Bestuur bestond in 2008 uit Herman VANDEN BERGHE (voorzitter), Herman BAETEN (penningmeester), Bruno BOUCKAERT (ontslagnemend afgevaardigd bestuurder en nadien lid tot 30 september 2008) en Eugeen SCHREURS (lid) en David BURN vanaf 15.04.2008 als vertegenwoordiger van de Katholieke Universiteit Leuven. Deze Raad van Bestuur vergaderde in 2008 vier maal (17 maart, 1 juli, 5 november en 17 december), om toezicht te houden op het dagelijks bestuur en om het algemeen beleid van de vzw uit te tekenen. 4.3. DAGELIJKS BESTUUR EN WERKING De leiding en het dagelijks bestuur van de Alamire Foundation was in 2008 in handen van directeur Bart DEMUYT. Hij vertegenwoordigde de Alamire Foundation in de Raad van Bestuur van Resonant, Centrum voor Vlaams Muzikaal Erfgoed vzw. Tot einde januari 2008 zijn de medewerkers van de Alamire Foundation die tewerkgesteld zijn in het kader van rechtstreeks door de vzw gefinancierde projecten, evenals de medewerkers die onrechtstreeks in dienst zijn, hetzij via individuele mandaten, hetzij via onderzoeksprojecten van de Katholieke Universiteit Leuven of van het FWO–Vlaanderen, allen personeelslid van de Katholieke Universiteit Leuven. Bijgevolg berust, tot aanvang 2008, de personeels‐ en loonadministratie van de Alamire Foundation bij de Personeelsdienst van de Katholieke Universiteit Leuven. Deze basisovereenkomst is per convenant vastgelegd, en de Raad van Bestuur van de Alamire Foundation legt jaarlijks de rekeningen neer bij de universitaire overheid, samen met het jaarverslag en de samenstelling van de Raad van Bestuur. Bij de indiensttreding van Bart DEMUYT als directeur (01.02.2008) neemt de vzw Alamire Foundation zijn eerste personeelslid in dienst. In de loop van 2008 volgen nog 3 andere personeelsleden. Deze dossiers worden beheerd door het sociaal secretariaat SAP. In het organigram van de Katholieke Universiteit Leuven, Onderzoekseenheid Musicologie zijn alle medewerkers van de Alamire Foundation vzw opgenomen, ook diegenen die als werknemers zijn ingeschreven bij de VZW. Alle medewerkers van de Alamire Foundation rapporteerden hun activiteiten in de op regelmatige basis georganiseerde stafvergaderingen. 4.4. TOELAGEN EN AANWENDING De Alamire Foundation realiseert haar projecten en activiteiten met behulp van zowel rechtstreekse als onrechtstreekse financieringsbronnen.
57 Jaarverslag 2008 Vooreerst kan de Alamire Foundation, als deel van de Onderzoekseenheid Musicologie, een beroep doen op de onderzoeksmiddelen die via het FWO–Vlaanderen en/of de Katholieke Universiteit Leuven onder het promotorschap en de verantwoordelijkheid van Prof. Ignace BOSSUYT (bijzonder emeritus) en Prof. David BURN worden aangevraagd.Deze middelen worden niet rechtstreeks aan de vzw toegekend maar komen ter beschikking te staan dankzij de toekenning van persoonlijke mandaten of projectkredieten (Onderzoeksfonds Katholieke Universiteit Leuven, FWO–Vlaanderen, Nationale Bank van België). De via deze kanalen bekomen inkomsten en de overeenkomstige uitgaven maken dan ook geen deel uit van het financieel beheer en de eindafrekening van de vzw. Op die manier werden in 2008 de volgende projecten gefinancierd: een postdoctoraal mandaat van het FWO–Vlaanderen (Bruno BOUCKAERT), een aspirantschap FWO–Vlaanderen (Pieter MANNAERTS), postdoctoraal mandaat van het FWO‐Vlaanderen (Pieter MANNAERTS) en een project gefinancierd door het Impulsfonds van de K.U.Leuven (Sofie TAES & Stratton BULL), een doctoraatsonderzoek gefinancierd door het FWO–Vlaanderen en het Onderzoeksfonds van de K.U.Leuven (Nele GABRIËLS, Sofie TAES). De Alamire Foundation was in 2008 in de mogelijkheid projecten te verwezenlijken dankzij de steun van de Vlaamse Gemeenschap en private financierders. Daarnaast financiert de Alamire Foundation haar projecten door het afsluiten van convenanten met derden. Op die manier werden in 2008 projecten gerealiseerd voor AMUZ, Brepols, Dag Oude Muziek, het Festival van Vlaanderen‐Antwerpen, Landcommanderij Alden Biesen en Resonant. 4.5. PERSONEELSBEZETTING IN 2008 Bart DEMUYT: directeur David BURN: docent Katholieke Universiteit Leuven, Onderzoekseenheid Musicologie Ann HASENDONCKX: zakelijke coördinatie Diewer VAN DER MEIJDEN: communicatie & projectondersteuning Stratton BULL: stafmedewerker Bruno BOUCKAERT: wetenschappelijk medewerker Nele GABRIËLS: wetenschappelijk medewerker Pauline JOCQUE: jobstudente Sarah Ann LONG: wetenschappelijk medewerker Pieter MANNAERTS: wetenschappelijk medewerker Sofie TAES: wetenschappelijk medewerker Simon VAN DAMME: wetenschappelijk medewerker 4.6. LOGISTIEK De medewerkers van de Alamire Foundation waren tot 24.11.2008 gehuisvest in kantoren van de universiteit gelegen in de Parijsstraat 72B. Daarnaast beschikten zij over een lokaal in de Centrale Bibliotheek, waar tevens het documentatiecentrum was ondergebracht. Op initiatief van de universitaire overheid worden einde 2008 op de zesde verdieping van de Centrale Bibliotheek, Illuminare en de Alamire Foundation in nieuwe kantoren gehuisvest. Ook is er een opslagruimte (depot) ter beschikking. De ontvangstruimte, de 2 kantoren, het scriptorium en het depot worden op 15.01.2009 voor een select publiek ingehuldigd door Rector Marc Vervenne. Het documentatiecentrum van de Alamire Foundation wordt geïntegreerd in de collectie van het Tabularium, waardoor een permanente consultatie gewaarborgd is.
- Page 7 and 8: 1. ORGANIGRAM Situatie 01.01.2008 t
- Page 9 and 10: 2. OPDRACHT 7 Jaarverslag 2008 Alam
- Page 11 and 12: 9 Jaarverslag 2008 dan ook compleme
- Page 13 and 14: 11 Jaarverslag 2008 3.1.1.2 Het mee
- Page 15 and 16: 13 Jaarverslag 2008 BOUCKAERT, B.,
- Page 17 and 18: 15 Jaarverslag 2008 muziekgeschiede
- Page 19 and 20: 17 Jaarverslag 2008 Artikel in boek
- Page 21 and 22: 19 Jaarverslag 2008 zich, in samenw
- Page 23 and 24: VAN DAMME, S. (2007). Recensie: Way
- Page 25 and 26: 23 Jaarverslag 2008 fasen van de cr
- Page 27 and 28: Organisatorisch comité: Sofie TAES
- Page 29 and 30: 27 Jaarverslag 2008 Vooreerst wordt
- Page 31 and 32: 29 Jaarverslag 2008 Inga BEHRENDT g
- Page 33 and 34: 31 Jaarverslag 2008 ensemble Cappel
- Page 35 and 36: 3.2. PROJECTEN IN OPDRACHT 3.2.1. R
- Page 37 and 38: 3.2.2. Inventarisatie van het Muzie
- Page 39 and 40: Publicatie 37 Jaarverslag 2008 TAES
- Page 41 and 42: 3.2.5. Hodie Papa voluit habere mis
- Page 43 and 44: 3.3. VALORISATIE VAN HET ONDERZOEK
- Page 45 and 46: 3.3.1.2. Journal of the Alamire Fou
- Page 47 and 48: 3.3.3. Eigen projecten inzake valor
- Page 49 and 50: 3.3.4. Wetenschappelijk advies, lez
- Page 51 and 52: 49 Jaarverslag 2008 14.02.2008 MANN
- Page 53 and 54: 51 Jaarverslag 2008 22.10.2008 MANN
- Page 55 and 56: Begeleiden en/of beoordelen van doc
- Page 57: 3.6. VERNIEUWING WEBSITE Toelichtin
- Page 61 and 62: 5. KRACHTLIJNEN VOOR DE WERKING 200
- Page 63 and 64: 5.2.2. Doctoraatsonderzoek (Aspiran
- Page 65 and 66: Promotor David BURN Projectmedewerk
- Page 67 and 68: 5.2.5. Hercules 1‐financieringspr
- Page 69 and 70: 67 Jaarverslag 2008 • Polyphonic
- Page 71 and 72: 69 Jaarverslag 2008 Toelichting Op
- Page 73 and 74: 5.4. VALORISATIE VAN HET ONDERZOEK
- Page 75 and 76: 73 Jaarverslag 2008 polyfonie in de
- Page 77 and 78: Projectverantwoordelijke Sofie TAES
- Page 79 and 80: 5.6. ONTWIKKELING WEBSITE Projectve
- Page 83 and 84: APPENDIX ALAMIRE FOUNDATION vzw REA
- Page 85 and 86: Jaarverslag 2008 Appendix: Realisat
- Page 87 and 88: 2.1.2. Projecten Jaarverslag 2008 A
- Page 89 and 90: Looptijd: oktober 2004 - september
- Page 91 and 92: Projectmedewerker: Sofie TAES (Cél
- Page 93 and 94: 3. BIBLIOGRAFIE Jaarverslag 2008 Ap
- Page 95 and 96: Jaarverslag 2008 Appendix: Realisat
- Page 97 and 98: Jaarverslag 2008 Appendix: Realisat
- Page 99 and 100: Jaarverslag 2008 Appendix: Realisat
- Page 101 and 102: Jaarverslag 2008 Appendix: Realisat
- Page 103 and 104: Jaarverslag 2008 Appendix: Realisat
- Page 105 and 106: Jaarverslag 2008 Appendix: Realisat
- Page 107 and 108: Jaarverslag 2008 Appendix: Realisat
4. ADMINISTRATIEF VERSLAG <strong>2008</strong><br />
4.1. ALGEMENE VERGADERING<br />
56<br />
Jaarverslag <strong>2008</strong><br />
De Algemene Vergadering bestond in <strong>2008</strong> uit Herman VANDEN BERGHE (voorzitter), Marc VERVENNE, Paul<br />
TRIO, Eugeen SCHREURS, Herman BAETEN, Bruno BOUCKAERT (tot 30 september <strong>2008</strong>), David BURN. De<br />
Algemene Vergadering kwam samen op 01.07.<strong>2008</strong>.<br />
4.2. RAAD VAN BESTUUR<br />
De Raad van Bestuur bestond in <strong>2008</strong> uit Herman VANDEN BERGHE (voorzitter), Herman BAETEN<br />
(penningmeester), Bruno BOUCKAERT (ontslagnemend afgevaardigd bestuurder en nadien lid tot 30 september<br />
<strong>2008</strong>) en Eugeen SCHREURS (lid) en David BURN vanaf 15.04.<strong>2008</strong> als vertegenwoordiger van de Katholieke<br />
Universiteit Leuven. Deze Raad van Bestuur vergaderde in <strong>2008</strong> vier maal (17 maart, 1 juli, 5 november en 17<br />
december), om toezicht te houden op het dagelijks bestuur en om het algemeen beleid van de vzw uit te<br />
tekenen.<br />
4.3. DAGELIJKS BESTUUR EN WERKING<br />
De leiding en het dagelijks bestuur van de <strong>Alamire</strong> <strong>Foundation</strong> was in <strong>2008</strong> in handen van directeur Bart<br />
DEMUYT. Hij vertegenwoordigde de <strong>Alamire</strong> <strong>Foundation</strong> in de Raad van Bestuur van Resonant, Centrum voor<br />
Vlaams Muzikaal Erfgoed vzw.<br />
Tot einde januari <strong>2008</strong> zijn de medewerkers van de <strong>Alamire</strong> <strong>Foundation</strong> die tewerkgesteld zijn in het kader van<br />
rechtstreeks door de vzw gefinancierde projecten, evenals de medewerkers die onrechtstreeks in dienst zijn,<br />
hetzij via individuele mandaten, hetzij via onderzoeksprojecten van de Katholieke Universiteit Leuven of van<br />
het FWO–Vlaanderen, allen personeelslid van de Katholieke Universiteit Leuven. Bijgevolg berust, tot aanvang<br />
<strong>2008</strong>, de personeels‐ en loonadministratie van de <strong>Alamire</strong> <strong>Foundation</strong> bij de Personeelsdienst van de<br />
Katholieke Universiteit Leuven. Deze basisovereenkomst is per convenant vastgelegd, en de Raad van Bestuur<br />
van de <strong>Alamire</strong> <strong>Foundation</strong> legt jaarlijks de rekeningen neer bij de universitaire overheid, samen met het<br />
jaarverslag en de samenstelling van de Raad van Bestuur.<br />
Bij de indiensttreding van Bart DEMUYT als directeur (01.02.<strong>2008</strong>) neemt de vzw <strong>Alamire</strong> <strong>Foundation</strong> zijn<br />
eerste personeelslid in dienst. In de loop van <strong>2008</strong> volgen nog 3 andere personeelsleden. Deze dossiers worden<br />
beheerd door het sociaal secretariaat SAP.<br />
In het organigram van de Katholieke Universiteit Leuven, Onderzoekseenheid Musicologie zijn alle<br />
medewerkers van de <strong>Alamire</strong> <strong>Foundation</strong> vzw opgenomen, ook diegenen die als werknemers zijn ingeschreven<br />
bij de VZW.<br />
Alle medewerkers van de <strong>Alamire</strong> <strong>Foundation</strong> rapporteerden hun activiteiten in de op regelmatige basis<br />
georganiseerde stafvergaderingen.<br />
4.4. TOELAGEN EN AANWENDING<br />
De <strong>Alamire</strong> <strong>Foundation</strong> realiseert haar projecten en activiteiten met behulp van zowel rechtstreekse als<br />
onrechtstreekse financieringsbronnen.