ONOFRIO SCASSI - Società Ligure di Storia Patria
ONOFRIO SCASSI - Società Ligure di Storia Patria ONOFRIO SCASSI - Società Ligure di Storia Patria
— 268 — tutto è evidente che in molte occasioni di mancanze disciplinari del Ruffini stesso, di Federico Campanella e di altri si comportò con indulgente mi tezza (1). Ma il Deputato all’insegnamento che il 31 maggio 1826 fa alla Deputazione un rapporto sul contegno degli studenti con speciale riguardo a Giovanni Ruffini, al Campanella e a Giuseppe Cattaneo e sopra tutto ri chiama l’attenzione sopra una lettera anonima di protesta contro l’obbligo di partecipare in corpo al Giubileo, non è il Molini, ma lo Scassi, suben trato in quella carica appena eletto a far parte della Deputazione. E di lui perciò si può ripetere quel che si attribuiva anche in questa occasione al Molini: la denuncia fatta per debito d’ufficio, dopo alcune indagini e una duplice perizia calligrafica, la seconda affidata al Deputato alla disciplina, che era ora appunto il Molini, fu lasciata cadere. Si era sospettato che la lettera ano nima venisse dalla madre del Ruffini, e la supposizione non sembra infon data e mostra come la « madre santa » fosse solidale coi figli e coi loro amici nella ribellione a quei sistemi vessatori. Tuttavia, non solo della cosa non si parlò più, ma la Deputazione, dopo aver assistito alla partecipazione degli studenti alla funzione religiosa tanto temuta, esprimeva la sua piena soddisfazione per il loro contegno e incaricava il Prefetto e i Direttori delle Congregazioni « di partecipare ai medesimi signori studenti questo stesso sentimento, unitamente alla più costante sua disposizione di promuovere all’occasione ogni loro vantaggio » (2). Parole che emanavano naturalmente dal Deputato all’insegnamento e manifestavano i sentimenti benevoli di lui verso i giovani studenti. Incaricato per la sua funzione di quanto si riferisce alla parte didattica, per la sorveglianza disciplinare si alterna coi suoi colleghi, Stefano Rivarola, succeduto nella presidenza al Grillo Cattaneo dimessosi nel 1824, Domenico De Marini, Paolo Torriglia e G. B. Molini (3): e lo si trova deputato di mese, (1) C o d ig n o l a , La giovinezza di G. Mazzini, pag. 80 sgg. Le informazioni di polizia nel 1815 avevano definito il Molini « Buono, Celebre avvocato», Se g r e , / / primo anno tee., pag. 349, n. 198; e il F r iz z i (Quadro caratteristico cit.) aveva detto di lui: « Ha del talento. Non ebbe impieghi in Democrazia. Napoleone lo nominò presidente della Corte Criminale, indi (Iran Prevot della Corte Prevostale in Alessandria. Dopo l’espulsione dei Francesi dall’Italia, riprese l’antica sua professione. È uno dei capi dell’indipendenza ». Professore di diritto e appartenente alla Deputazione dal 1815, morì nel 31: Gazzetta di Genova, 5 marzo 1831. (2) C o d ig n o l a , pag. 85. Una relazione di quella cerimonia con le stesse espressioni di soddisfazione aveva la Gazzetta il 7 giugno 1826, n. 38, pag. 272. (3) Morto il Rivarola nel 1827, non fu più nominato un Presidente e il De Marini come più anziano (apparteneva alla Deputazione dal 1815, Gazzetta, 25 ottobre 1815, pag. 339) fu nominato Vice-presidente, con l’incarico di presiedere la Deputazione durante l'assenza del Presidente Capo, residente a Torino, che, dimessosi Gian Carlo Brignole nel 1829, fu Michele Gloria e dal 31 Luigi Provana di Collegno. Il De Marini aveva appartenuto nel 1814 al Governo provvisorio, che lo aveva fatto anche Governatore dei confini orientali, e Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012
— 269 — o piuttosto si sarebbe dovuto dire di bimestre, generalmente nei primi due mesi di ogni anno, ma qualche volta anche per quattro mesi consecutivi, come dal 17 novembre 1827 al 16 marzo 28; ed è di un suggestivo inte resse vedere la sua firma e le sue decisioni su molti documenti scolastici di giovani divenuti celebri nella vita politica e nel martirologio nazionale. È lui che nel 1826 firma gli admittatur e i certificati scolastici di Giuseppe Mazzini, allora al quarto anno degli studi giuridici, e il 17 maggio 10 ammette al pubblico esame di licenza e ne controfirma le tesi e riferisce favorevolmente sulla domanda di risarcimento d ’un mese di studi perduto per malattia (1). Ci poteva essere qui la benevolenza per il figlio del collega; ma la stessa benevolenza è usata anche con altri. Così il 1° agosto 1825 accoglie la domanda di ammissione agli esami del Magistero per indirizzarsi agli studi di Medicina di G. B. Castagnino, e successivamente portano la sua firma tutti gli atti più importanti della carriera scolastica di lui, le dichiarazioni di frequenza rilasciate dai professori, le domanande di ammissione all’esame annuale del primo anno il 29 luglio 26, a quello di baccellierato il 2 agosto 27, a quello privato di licenza in medicina 1 4 luglio 29 e all’esame pubblico quattro giorni dopo, oltre ai numerosi b i glietti per la confessione e per aver partecipato alle congregazioni (2). Egualmente per Iacopo Ruffini (Giacomo nei documenti ufficiali). G li accorda sul principio del 1826 1’admittatur per la Facoltà di Filosofia e la concessione di frequentare le scuole e il 29 luglio lo ammette agli esami di magistero per la medicina. Dietro suo parere favorevole gli sono convali dati i due primi anni di studio fatti come uditore e ciò in vista che « adempì tutti i doveri di pietà prescritti agli studenti »; e dopo la laurea gli è nelle informazioni di polizia del 1815 era detto « buonissimo », {Gazzetta, 30 aprile 1814, pag. 147, 148; 6 giugno 1832, n. 45; Segre, pag. 345, n. 76). Dimessosi nel 1832, fu sostituito da Marcello Durazzo. Al Torriglia, morto nel 1828, succedette Prospero Sertorio, e a lui Lorenzo Battista Biale professore di Istituzioni Canoniche e 0. Benedetto Pareto; al Molini, morto nel 1831, Tommaso Balbi. V. Archivio R. Università, Genova, Biglietti Regi, Reg. Ili, c. 33, 36, 112, 136, 139; Atti Deputazione Studi 1830-31, c. 127; Is n a r d i-Ce l e s ia , II, pag. 283 sgg., 310; Gazzetta, n. 24, 24 marzo 1824, pag. 99; n. 4, 12 gennaio 1828; n. 67, 22 agosto, n. 76, 23 ottobre, n. 88, 4 novembre 1829. (1) G. Sa lv e m in i, Ricerche e documenti sulla giovinezza di G. M azzini, in Studi Storici, XX, 1911, pag. 79, 83, 88 e v. i documenti ivi citati. (2) Museo del Risorgimento, Genova, Documenti scolastici Castagnino, D oc. in deposito, cari. 6. Implicato nei processi del 33, il Castagnino si salvò per l’abile difesa, non per chè fosse delatore impunitario. E pretta leggenda infatti che per istigazione di Gian C arlo Brignole egli facesse rivelazioni che non hanno mai avuto luogo e che sarebbero state a lor volta causa della morte del Ruffini; A. Luzio, Carlo Alberto e Mazzini, Torino, 1923, pag. 130; Co d io n o l a , La giovinezza di G. Mazzini, pag. 122 sgg.; 216 sgg.; E. P a s s a m o n t i, Nuova luce sui processi del 33 in Piemonte, Firenze, 1930, pag. 51 n. 2. Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012
- Page 233 and 234: — 219 - I precedenti generici acc
- Page 235 and 236: - 221 — cessato governo continuin
- Page 237 and 238: — 223 — bea calma, scossa solta
- Page 239 and 240: - 225 — ziarsi a ogni costo le Po
- Page 241 and 242: — 227 - convivono famigliarmente
- Page 243 and 244: — 229 — à un regime contre leq
- Page 245 and 246: - 231 — Invece della reggenza, il
- Page 247 and 248: - 233 — rega. qui, per desiderio
- Page 249 and 250: - 235 — calma la città. Il Papa
- Page 251 and 252: — 237 — generali, rimase in fun
- Page 253 and 254: - 239 — lento procedere degli aff
- Page 255 and 256: — 241 — di irrigidire maggiorme
- Page 257 and 258: - 243 — Scassi, che abbiamo nomin
- Page 259 and 260: mÌMimiWtt>iillllÌllii»*llt‘iil
- Page 261 and 262: CAPITOLO VII. La vita universitaria
- Page 263 and 264: - 249 — e che i suoi rappresentan
- Page 265 and 266: - 251 — oppressivo, inintelligent
- Page 267 and 268: — 253 - . Del resto la Commission
- Page 269 and 270: — 255 — di essere ammessi subit
- Page 271 and 272: _N I ‘ ' . M i i • mare i '‘-
- Page 273 and 274: - 257 — Deputazione, mentre obbed
- Page 275 and 276: — 259 Alla riapertura dell’Univ
- Page 277 and 278: - 261 — anni e con la vista indeb
- Page 279 and 280: - 263 — aveva controfirmato l’o
- Page 281 and 282: - 265 — Ma pur abbandonato l’in
- Page 283: - 267 — derosi di novità politic
- Page 287 and 288: - 271 - zione. Così un primo regol
- Page 289 and 290: - 273 — poco dopo venne da Torino
- Page 291 and 292: ~ 275 — costituzionale di Luigi F
- Page 293 and 294: - 277 — mentre indicavano locali
- Page 295 and 296: — 279 — giure mazziniane, di cu
- Page 297 and 298: CAPITOLO Vili. La vita amministrati
- Page 299 and 300: — 283 — de m’avoir demandé l
- Page 301 and 302: - 285 — agli ordini delle nuove a
- Page 303 and 304: - 287 — atti impedisce di penetra
- Page 305 and 306: — 289 — vita commerciale e mari
- Page 307 and 308: - 291 — mico; e a quelle che il t
- Page 309 and 310: — 29 3 - Corte e alla serata di g
- Page 311 and 312: - 295 - dell’argomento più impor
- Page 313 and 314: - 297 — piare tra Genova e il Gov
- Page 315 and 316: - 299 — siglio Particolare, appro
- Page 317 and 318: 301 porto,corporazione chiusa nella
- Page 319 and 320: - 303 — (iti a chi mostrava di no
- Page 321 and 322: — 305 — a sostituirlo il marche
- Page 323 and 324: — 307 — poiché la spesa è orm
- Page 325 and 326: - 309 — prensione che dovevano du
- Page 327 and 328: - 311 - apparteneva sino all’ulti
- Page 329 and 330: - 313 della Foce e degli Angeli, la
- Page 331 and 332: - 315 - tuzione dei membri uscenti
- Page 333 and 334: - 317 — nico De Marini, già memb
— 269 —<br />
o piuttosto si sarebbe dovuto <strong>di</strong>re <strong>di</strong> bimestre, generalmente nei primi due<br />
mesi <strong>di</strong> ogni anno, ma qualche volta anche per quattro mesi consecutivi,<br />
come dal 17 novembre 1827 al 16 marzo 28; ed è <strong>di</strong> un suggestivo inte<br />
resse vedere la sua firma e le sue decisioni su molti documenti scolastici <strong>di</strong><br />
giovani <strong>di</strong>venuti celebri nella vita politica e nel martirologio nazionale.<br />
È lui che nel 1826 firma gli admittatur e i certificati scolastici <strong>di</strong><br />
Giuseppe Mazzini, allora al quarto anno degli stu<strong>di</strong> giuri<strong>di</strong>ci, e il 17 maggio<br />
10 ammette al pubblico esame <strong>di</strong> licenza e ne controfirma le tesi e riferisce<br />
favorevolmente sulla domanda <strong>di</strong> risarcimento d ’un mese <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> perduto<br />
per malattia (1). Ci poteva essere qui la benevolenza per il figlio del collega;<br />
ma la stessa benevolenza è usata anche con altri.<br />
Così il 1° agosto 1825 accoglie la domanda <strong>di</strong> ammissione agli esami<br />
del Magistero per in<strong>di</strong>rizzarsi agli stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Me<strong>di</strong>cina <strong>di</strong> G. B. Castagnino, e<br />
successivamente portano la sua firma tutti gli atti più importanti della carriera<br />
scolastica <strong>di</strong> lui, le <strong>di</strong>chiarazioni <strong>di</strong> frequenza rilasciate dai professori, le<br />
domanande <strong>di</strong> ammissione all’esame annuale del primo anno il 29 luglio 26,<br />
a quello <strong>di</strong> baccellierato il 2 agosto 27, a quello privato <strong>di</strong> licenza in me<strong>di</strong>cina<br />
1 4 luglio 29 e all’esame pubblico quattro giorni dopo, oltre ai numerosi b i<br />
glietti per la confessione e per aver partecipato alle congregazioni (2).<br />
Egualmente per Iacopo Ruffini (Giacomo nei documenti ufficiali). G li<br />
accorda sul principio del 1826 1’admittatur per la Facoltà <strong>di</strong> Filosofia e la<br />
concessione <strong>di</strong> frequentare le scuole e il 29 luglio lo ammette agli esami<br />
<strong>di</strong> magistero per la me<strong>di</strong>cina. Dietro suo parere favorevole gli sono convali<br />
dati i due primi anni <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o fatti come u<strong>di</strong>tore e ciò in vista che « adempì<br />
tutti i doveri <strong>di</strong> pietà prescritti agli studenti »; e dopo la laurea gli è<br />
nelle informazioni <strong>di</strong> polizia del 1815 era detto « buonissimo », {Gazzetta, 30 aprile 1814,<br />
pag. 147, 148; 6 giugno 1832, n. 45; Segre, pag. 345, n. 76). Dimessosi nel 1832, fu sostituito<br />
da Marcello Durazzo. Al Torriglia, morto nel 1828, succedette Prospero Sertorio,<br />
e a lui Lorenzo Battista Biale professore <strong>di</strong> Istituzioni Canoniche e 0. Benedetto Pareto;<br />
al Molini, morto nel 1831, Tommaso Balbi. V. Archivio R. Università, Genova, Biglietti<br />
Regi, Reg. Ili, c. 33, 36, 112, 136, 139; Atti Deputazione Stu<strong>di</strong> 1830-31, c. 127; Is n a r d i-Ce l e s ia ,<br />
II, pag. 283 sgg., 310; Gazzetta, n. 24, 24 marzo 1824, pag. 99; n. 4, 12 gennaio 1828; n. 67,<br />
22 agosto, n. 76, 23 ottobre, n. 88, 4 novembre 1829.<br />
(1) G. Sa lv e m in i, Ricerche e documenti sulla giovinezza <strong>di</strong> G. M azzini, in Stu<strong>di</strong><br />
Storici, XX, 1911, pag. 79, 83, 88 e v. i documenti ivi citati.<br />
(2) Museo del Risorgimento, Genova, Documenti scolastici Castagnino, D oc. in deposito,<br />
cari. 6. Implicato nei processi del 33, il Castagnino si salvò per l’abile <strong>di</strong>fesa, non per<br />
chè fosse delatore impunitario. E pretta leggenda infatti che per istigazione <strong>di</strong> Gian C arlo<br />
Brignole egli facesse rivelazioni che non hanno mai avuto luogo e che sarebbero state a<br />
lor volta causa della morte del Ruffini; A. Luzio, Carlo Alberto e Mazzini, Torino, 1923,<br />
pag. 130; Co d io n o l a , La giovinezza <strong>di</strong> G. Mazzini, pag. 122 sgg.; 216 sgg.; E. P a s s a m o n t i,<br />
Nuova luce sui processi del 33 in Piemonte, Firenze, 1930, pag. 51 n. 2.<br />
<strong>Società</strong> <strong>Ligure</strong> <strong>di</strong> <strong>Storia</strong> <strong>Patria</strong> - biblioteca <strong>di</strong>gitale - 2012