Brevi biografie - Provincia Tridentina
Brevi biografie - Provincia Tridentina Brevi biografie - Provincia Tridentina
1332. P. Claudio, Rinaldo Dorigoni da Gazzadina, nato il 23 marzo 1914, vestì l'abito religioso il primo agosto 1931; emise i voti solenni il 6 agosto 1935; fu ordinato sacerdote il 29 giugno 1939; conseguì la licenza in teologia con specializzazione in Sacra Scrittura presso il Pontificio Ateneo Antoniano di Roma, insegnando tale materia nel nostro studio teologico dal 1943 al 1971; bibliotecario provinciale ecc. Prestò il suo servizio pastorale per molti anni a Mosana e Verla di Giovo e poi celebrò per molti anni la s. Messa domenicale al Corpo dei Vigili del Fuoco di Trento. Passò al Signore nella nostra infermeria di Trento il 23 luglio 1989. 1333. P. Ferruccio, Orazio mons. Ceol vescovo di Kichow da Daiano, nato il 26 luglio 1911, vestì l'abito religioso il primo agosto 1926; emise i voti solenni il 25 agosto 1932; fu ordinato sacerdote il 17 marzo 1934; eletto vescovo il 10 giugno e consacrato il 26 settembre 1948; dal 1934 al 1952 fu missionario in Cina; agli arresti domiciliari nell'agosto 1951; carcerato e condannato a morte il 25 ottobre 1951; espulso dalla Cina il 23 dicembre 1952; dal 1955 missionario dei cinesi in Perù; vicario episcopale di Lima per i cinesi dal 1966 al 1983, fondatore del "Colegio chino-peruano Juan XXIII". Dall'aprile 1983 risedette nella nostra infermeria dove passò al Signore il 23 giugno 1990. 1334. P. Antonio Rosso da Pirano in Istria, nato l'11 febbraio 1904, vestì l'abito serafico il 22 novembre 1925 assumendo il nome di Sisto, che smise nel 1973; emise i voti solenni il 25 novembre 1929; fu ordinato sacerdote il 22 dicembre 1929; fu missionario in Cina dal 1930 al 1941. In USA frequentò per 4 anni i corsi alla Columbia University di New York ed ottenne il dottorato di ricerca; insegnò per 10 anni filosofia e storia dell'Oriente alla Catholic University of America di Washington; addetto a Sinica Franciscana all’Antoniano di Roma dal 1954 dal 1986; dal settembre 1986 ricoverato nella nostra infermeria di Trento, passò al Signore al s. Chiara il 18 luglio 1990. 1335. P. Vittorino, Lino Barcatta da Barcatta di Valfloriana, nato il primo novembre 1921, vestì l'abito serafico il primo agosto 1939; emise i voti solenni il 20 maggio 1944; fu ordinato sacerdote il 16 febbraio 1947; Si diplomò "Lettore generale in lettere classiche" presso il Pontificio Istituto Superiore di Scienze e Lettere s. Chiara in Napoli, frequentando dal 1947 al 1951; insegnò latino e greco nel nostro Collegio di Villazzano dal 1951 al 1971; cessata l'attività scolastica, fu in servizio a Trieste dal 1971 al 1984; dal 1984 era ricoverato nella nostra infermeria di Trento; morì al s. Chiara il 13 dicembre 1990. 1336. P. Bernardino, Onorino Dossi da Corné di Brentonico, nato il 9 marzo 1927, vestì l'abito serafico il primo settembre 1943; emise i voti solenni il 30 marzo 1948; fu ordinato sacerdote il 18 febbraio 1951; diplomato come Lettore generale in pedagogia presso l'Istituto pedagogico francescano di Grottaferrata (Roma), svolse il suo servizio educativo nel collegio di Campo Lomaso dal 1953 al 1957, maestro dei chierici liceali a Rovereto, vicerettore nel collegio di Villazzano dal 1960 al 1963; in seguito prestò la sua attività pastorale nei vari conventi della Provincia; fu cappellano presso la casa madre dell'Istituto Piccole Suore della Sacra famiglia a Castelletto dal 1965 al 1971; dal 1983 era ricoverato nella nostra infermeria di Trento, direttore di un gruppo di preghiera; morì al s. Chiara il 16 maggio 1991. 390
1337. P. Isidoro, Cipriano Bertolas da Lover, nato il 27 giugno 1916, vestì l'abito serafico il primo agosto 1931; emise i voti solenni il 16 settembre 1937; fu ordinato sacerdote il 29 giugno 1939; prestò il suo ministero pastorale in vari conventi; fu vicario parrocchiale a Trieste, parrocchia della Beata Vergine delle Grazie dal 1942 al 1957; poi dal 1974 al 1987; nel 1990 partì dal convento di Pergine dove era Vicario e fu ricoverato nella nostra infermeria di Trento dove passò al Signore il 21 giugno 1991. 1338. P. Pompeo Rigon da Telve Valsugana , nato il 24 dicembre 1926, vestì l'abito religioso il 3 settembre 1944; emise i voti solenni il 23 luglio 1950; fu ordinato sacerdote il 9 marzo 1952; dal 1954 fu missionario in Bolivia, dove fu anche Vicario generale della Prelatura; morì improvvisamente a Cochabamba il 19 settembre 1991. 1339. P. Fabiano, Attilio Sommavilla da Moena, nato il 9 maggio 1915, vestì l'abito serafico il 2 agosto 1930; emise i voti solenni il 16 settembre 1937; fu ordinato sacerdote il 29 giugno 1939; si dedicò all'assistenza delle fraternità del TOF; catechista a Borgo Valsugana e a Gorizia; cappellano all'ospedale civile di Gorizia; dal 1984 era di famiglia a Trento, dove anche passò al Signore il giorno di Natale 25 dicembre 1991. 1340. P. Romano Capra da Borgo Valsugana, nato l'11 gennaio 1929, vestì l'abito serafico il 26 agosto 1947 assumendo il nome di Serafico, che smise nel 1973; emise i voti solenni il 6 settembre 1953; fu ordinato sacerdote il 15 luglio 1956; prestò il suo servizio pastorale in vari conventi; ottimo predicatore di Missioni al popolo; assistente al TOF, catechista, cappellano dell'ospedale di Mezzolombardo; morì all'ospedale della Borgata il 12 ottobre 1992. 1341. P. Remo Busana da Cinte Tesino, nato il 24 novembre 1934, vestì l'abito serafico il 10 settembre 1953 assumendo il nome di Faustino, che smise nel 1973; emise i voti solenni il 13 dicembre 1959; fu ordinato sacerdote il 15 luglio 1962; fu insegnante al Collegio di Villazzano, vicario parrocchiale e catechista a Cavalese e a Trieste dal 1967 al 1978; Guardiano; parroco di Campo Lomaso; curato di Stumiaga; dal 1984 in servizio nella nostra parrocchia di Trieste, dove morì all'ospedale Cattinara il 24 settembre 1993. 1342. P. Flavio, Elio Trettel da Predazzo, nato il 16 ottobre 1927, vestì l'abito serafico il primo agosto 1943; emise i voti solenni il 14 luglio 1949; fu ordinato sacerdote il 18 febbraio 1951; frequentò il corso di eloquenza-pastorale a Grottaferrata dal 1951 al 1954; svolse la sua attività pastorale nel Trentino e a Bologna; missionario in Bolivia, in California, nell'Utah e Nevada; morì causa incidente automobilistico presso Fresno (California) il 15 gennaio 1994. 1343. P. Placido, Lino Gottardi da Rovereto, nato il 17 gennaio 1913, vestì l'abito serafico il 2 agosto 1930; emise i voti solenni il 4 agosto 1934; fu ordinato sacerdote l'11 giugno 1938; svolse la sua attività pastorale in vari conventi trentini; catechista a Opicina dal 1939 al 1954; fu a Gorizia e di nuovo Trieste dal 1970 fino alla morte, avvenuta però mentre si trovava di passaggio presso parenti a Rovereto, il 5 febbraio 1994. 391
- Page 339 and 340: eletto definitore, varie volte Guar
- Page 341 and 342: 1035. P. Martino, Angelo Gianotti d
- Page 343 and 344: cure non valsero a farlo riprendere
- Page 345 and 346: questuante del pane nella città di
- Page 347 and 348: poi tornò in convento il 3 novembr
- Page 349 and 350: 1081. P. Nazario, Ferdinando Barcat
- Page 351 and 352: "Religioso, buono, laborioso e inte
- Page 353 and 354: 1105. Fra Pellegrino, Pietro Gremes
- Page 355 and 356: guerra; e a causa di uno scoppio di
- Page 357 and 358: 1130. P. Costantino, Lodovico Amort
- Page 359 and 360: serafica". Il 13 giugno fu trasport
- Page 361 and 362: aprile 1948; poco tempo dopo fu col
- Page 363 and 364: lo raggiunse sorella morte il 27 lu
- Page 365 and 366: 1171. Fra Clemente, Agostino Daves
- Page 367 and 368: gennaio 1922; fece la professione s
- Page 369 and 370: fratello iniziò il noviziato il 18
- Page 371 and 372: voti solenni il 4 gennaio 1930; fu
- Page 373 and 374: 1218. P. Vigilio, Urbano Dematté d
- Page 375 and 376: fino alla morte avvenuta a Trieste
- Page 377 and 378: 1243. P. Paolino, Isacco Bassetti d
- Page 379 and 380: il 20 ottobre 1938; fu ordinato sac
- Page 381 and 382: per un calvario così tremendo lì
- Page 383 and 384: nostri collegi serafici di Villazza
- Page 385 and 386: 1298. P. Floriano, Silvio Michelon
- Page 387 and 388: Collegio di s. Antonio il 25 aprile
- Page 389: del pane in città; ricoverato nell
- Page 393 and 394: 1351. Fra Gustavo, Luigi Vettori da
- Page 395 and 396: dal 1956 al 1996 fu missionario in
- Page 397 and 398: addetto all'OFS, catechista e cappe
- Page 399 and 400: nella nostra infermeria di Trento,
- Page 401 and 402: 1392. Fra Mario Svaldi da Bedollo,
- Page 403 and 404: 1973; emise la professione solenne
- Page 405 and 406: Hagen per infarto la notte del 12 l
- Page 407 and 408: APPENDICE I. - Indice dei cognomi d
- Page 409 and 410: Berlanda fra Marino da Madrano ....
- Page 411 and 412: Cadrobbi P. Antonio da Piné ......
- Page 413 and 414: Clementel da Fai...................
- Page 415 and 416: Divina P. Maurizio da Borgo Valsuga
- Page 417 and 418: Gasperetti fra Gentile da Cembra ..
- Page 419 and 420: Kauns (Val Venosta) ...............
- Page 421 and 422: Menapace P. Enrico da Campo Tassull
- Page 423 and 424: Paoli P. Ferdinando da Sant'Orsola
- Page 425 and 426: Prato allo Stelvio (Prad) .........
- Page 427 and 428: Sartorari P. Francesco Maria da Ver
- Page 429 and 430: Terzi fra Vito da Pannone..........
- Page 431 and 432: Vigo d'Anaunia...........Vedi Vigo
- Page 433 and 434: II. - Elenco alfabetico per nome de
- Page 435 and 436: Atanasio Pisoni P. da Madruzzo Atan
- Page 437 and 438: Claudiano Megni F. da Cellentino Cl
- Page 439 and 440: Fedele Nardelli F da Meano Fedele P
1337. P. Isidoro, Cipriano Bertolas da Lover, nato il 27 giugno 1916, vestì l'abito<br />
serafico il primo agosto 1931; emise i voti solenni il 16 settembre 1937; fu ordinato<br />
sacerdote il 29 giugno 1939; prestò il suo ministero pastorale in vari conventi; fu vicario<br />
parrocchiale a Trieste, parrocchia della Beata Vergine delle Grazie dal 1942 al 1957; poi<br />
dal 1974 al 1987; nel 1990 partì dal convento di Pergine dove era Vicario e fu<br />
ricoverato nella nostra infermeria di Trento dove passò al Signore il 21 giugno 1991.<br />
1338. P. Pompeo Rigon da Telve Valsugana , nato il 24 dicembre 1926, vestì l'abito<br />
religioso il 3 settembre 1944; emise i voti solenni il 23 luglio 1950; fu ordinato<br />
sacerdote il 9 marzo 1952; dal 1954 fu missionario in Bolivia, dove fu anche Vicario<br />
generale della Prelatura; morì improvvisamente a Cochabamba il 19 settembre 1991.<br />
1339. P. Fabiano, Attilio Sommavilla da Moena, nato il 9 maggio 1915, vestì<br />
l'abito serafico il 2 agosto 1930; emise i voti solenni il 16 settembre 1937; fu ordinato<br />
sacerdote il 29 giugno 1939; si dedicò all'assistenza delle fraternità del TOF; catechista<br />
a Borgo Valsugana e a Gorizia; cappellano all'ospedale civile di Gorizia; dal 1984 era di<br />
famiglia a Trento, dove anche passò al Signore il giorno di Natale 25 dicembre 1991.<br />
1340. P. Romano Capra da Borgo Valsugana, nato l'11 gennaio 1929, vestì l'abito<br />
serafico il 26 agosto 1947 assumendo il nome di Serafico, che smise nel 1973; emise i<br />
voti solenni il 6 settembre 1953; fu ordinato sacerdote il 15 luglio 1956; prestò il suo<br />
servizio pastorale in vari conventi; ottimo predicatore di Missioni al popolo; assistente<br />
al TOF, catechista, cappellano dell'ospedale di Mezzolombardo; morì all'ospedale della<br />
Borgata il 12 ottobre 1992.<br />
1341. P. Remo Busana da Cinte Tesino, nato il 24 novembre 1934, vestì l'abito<br />
serafico il 10 settembre 1953 assumendo il nome di Faustino, che smise nel 1973; emise<br />
i voti solenni il 13 dicembre 1959; fu ordinato sacerdote il 15 luglio 1962; fu insegnante<br />
al Collegio di Villazzano, vicario parrocchiale e catechista a Cavalese e a Trieste dal<br />
1967 al 1978; Guardiano; parroco di Campo Lomaso; curato di Stumiaga; dal 1984 in<br />
servizio nella nostra parrocchia di Trieste, dove morì all'ospedale Cattinara il 24<br />
settembre 1993.<br />
1342. P. Flavio, Elio Trettel da Predazzo, nato il 16 ottobre 1927, vestì l'abito<br />
serafico il primo agosto 1943; emise i voti solenni il 14 luglio 1949; fu ordinato<br />
sacerdote il 18 febbraio 1951; frequentò il corso di eloquenza-pastorale a Grottaferrata<br />
dal 1951 al 1954; svolse la sua attività pastorale nel Trentino e a Bologna; missionario<br />
in Bolivia, in California, nell'Utah e Nevada; morì causa incidente automobilistico<br />
presso Fresno (California) il 15 gennaio 1994.<br />
1343. P. Placido, Lino Gottardi da Rovereto, nato il 17 gennaio 1913, vestì l'abito<br />
serafico il 2 agosto 1930; emise i voti solenni il 4 agosto 1934; fu ordinato sacerdote<br />
l'11 giugno 1938; svolse la sua attività pastorale in vari conventi trentini; catechista a<br />
Opicina dal 1939 al 1954; fu a Gorizia e di nuovo Trieste dal 1970 fino alla morte,<br />
avvenuta però mentre si trovava di passaggio presso parenti a Rovereto, il 5 febbraio<br />
1994.<br />
391