DOCUMENT DE RÃFÃRENCE 2007
DOCUMENT DE RÃFÃRENCE 2007 DOCUMENT DE RÃFÃRENCE 2007
2 LeGOUVERNEMENT D’ENTREPRISEConseil d’administration< Sommaire >François GRAPPOTTEFonction principale (1) : Président d’Honneur de Legrand, administrateur de sociétésNé le 21 avril 1936Dates de début et de fi n de mandat : 18 mai 2005 –AG 2008Date du 1 er mandat : 4 mai 1999Nombre d’actions BNP Paribas détenues (2) : 2 537Adresse professionnelle : 128, avenue de- Lattrede-Tassigny87045 LIMOGES,FRANCEMandats au 31 décembre 2007 (1)Administrateur : Legrand, Legrand FranceMembre du Conseil de surveillance : MichelinMembre : Conseil Consultatif de la Banque de FranceMandats exercés au 31 décembre des exercices précédents(les sociétés mentionnées sont les têtes des groupes dans lesquels les fonctions sont exercées)2006 :Président d’Honneurde LegrandAdministrateur : Legrand,Legrand France, ValeoMembre du Conseil desurveillance : MichelinMembre : Conseil Consultatifde la Banque de France2005 :Président du Conseild’administration de LegrandMembre du Conseil desurveillance : MichelinAdministrateur : ValeoMembre : Conseil Consultatifde la Banque de France, Conseilde Promotelec (Promotionde l’installation électriquedans les bâtiments neufs etanciens), Bureau de la F.I.E.E.C.(Fédération des IndustriesÉlectriques, Électroniques etde Communication), Bureaudu Gimélec (Groupement desIndustries de l’équipementélectrique, du contrôlecommandeet des servicesassociés)2004 :Président du Conseild’administration de LegrandMembre du Conseil desurveillance : GaleriesLafayette, MichelinAdministrateur : ValeoMembre : Conseil Consultatifde la Banque de France, Conseilde Promotelec (Promotionde l’installation électriquedans les bâtiments neufs etanciens), Bureau de la F.I.E.E.C.(Fédération des IndustriesÉlectriques, Électroniques etde Communication), Bureaudu Gimélec (Groupement desIndustries de l’équipementélectrique, du contrôlecommandeet des servicesassociés)2003 :Président-Directeur Généralde LegrandAdministrateur : ValeoMembre du Conseil desurveillance de MichelinMembre : Conseil Consultatifde la Banque de France,Bureau de la F.I.E.E.C.(Fédération des IndustriesÉlectriques, Électroniqueset de Communication)123456Alain JOLYFonction principale (1) : Administrateur d’Air LiquideNé le 18 avril 1938Dates de début et de fi n de mandat : 23 mai 2006 –AG 2009Date du 1 er mandat : 28 juin 1995Nombre d’actions BNP Paribas détenues (2) : 5 227Adresse professionnelle : 75, quai d’Orsay75007 PARIS, FRANCEMandats au 31 décembre 2007 (1)Administrateur : LafargeMandats exercés au 31 décembre des exercices précédents(les sociétés mentionnées sont les têtes des groupes dans lesquels les fonctions sont exercées)2006 :Administrateur d’Air LiquideAdministrateur : Lafarge2005 :Président du Conseil desurveillance d’Air LiquideAdministrateur : Lafarge2004 :Président du Conseil desurveillance d’Air LiquideAdministrateur : Lafarge2003 :Président du Conseil desurveillance d’Air LiquideAdministrateur : Lafarge789(1)Les mandats en italique n’entrent pas dans les dispositions de la loi n° 2001-401 du 15 mai 2001 relatives au cumul des mandats.(2)Au 31 décembre 2007.101132Document de référence 2007 - BNP PARIBAS
GOUVERNEMENT D’ENTREPRISELe Conseil d’administration 2< Sommaire >Denis KESSLERFonction principale (1) : Président-Directeur Général de Scor SENé le 25 mars 1952Dates de début et de fi n de mandat : 23 mai 2006 –AG 2009Date du 1 er mandat : 23 mai 2000Nombre d’actions BNP Paribas détenues (2) : 2 000Adresse professionnelle : 1, avenue du Généralde-Gaulle92074PARIS LA DÉFENSECEDEXFRANCEMandats exercés au 31 décembre des exercices précédents(les sociétés mentionnées sont les têtes des groupes dans lesquels les fonctions sont exercées)2006 :Président-Directeur Généralde SCORPrésident : Scor Global Life,Scor Italia Riassicurazioni S.p.a(Italie), Scor Life US Re Insurance(États-Unis), Scor ReinsuranceCompany (États-Unis), Scor USCorporation (États-Unis)Administrateur : BolloréInvestissement SA, DassaultAviation, Amvescap Plc(Grande-Bretagne), CogedimSAS, Dexia SA (Belgique), ScorCanada Reinsurance Company(États-Unis)Membre du Conseil desurveillance : Scor Deutschland(Allemagne)Représentant permanent :Fergascor dans SACommunication & ParticipationCenseur : FDC SA, GimarFinance & Cie SCAMembre : CommissionÉconomique de la Nation, ConseilÉconomique et Social, Conseild’administration du Siècle,Association de Genève, Comitédes entreprises d’assurance,Conseiller général de ConferenceBoard2005 :Président-Directeur Généralde SCORPrésident : Scor VieAdministrateur : BolloréInvestissement SA, DassaultAviation, Amvescap Plc(Grande-Bretagne), CogedimSAS, Dexia SA (Belgique)Représentant permanent :Fergascor dans SACommunication & ParticipationCenseur : FDC SA, GimarFinance & CieMembre : CommissionÉconomique de la Nation,Conseil Économique et Social,Conseil d’administration duSiècle, Association de Genève,Comité des entreprisesd’assuranceMandats au 31 décembre 2007 (1)Président : Scor Global Life SE, Scor Global P &C SE, Scor Global Life US ReInsurance Company (États-Unis), Scor Holding (Switzerland) AG. (Suisse), ScorReinsurance Company (États-Unis), Scor US Corporation (États-Unis)Administrateur : Bolloré, Cogedim SAS, Dassault Aviation, Dexia SA (Belgique),Invesco Plc (Grande-Bretagne), Scor Canada Reinsurance Company (Canada)Membre du Conseil de surveillance : Fondation du RisqueResponsable permanent de Fergascor dans SA Communication & ParticipationCenseur : Financière Acofi (ex FDC SA), Gimar Finance & Cie SCAMembre : Commission Économique de la Nation, Conseil Économique et Social,Conseil d’administration du Siècle, Association de Genève, Comité des entreprisesd’assurance, Conseil de la Fondation pour la Recherche MédicaleConseiller général de Conference Board2004 :Président-Directeur Généralde SCORPrésident : Scor VieAdministrateur : BolloréInvestissement SA, DassaultAviation, Amvescap Plc(Grande-Bretagne), CogedimSAS, Dexia (Belgique)Représentant permanent :Fergascor dans SACommunication & ParticipationCenseur : FDC SA, GimarFinance & CieMembre : CommissionÉconomique de la Nation,Conseil Économique et Social,Conseil d’administration duSiècle, Association de Genève(1)Les mandats en italique n’entrent pas dans les dispositions de la loi n° 2001-401 du 15 mai 2001 relatives au cumul des mandats.(2)Au 31 décembre 2007.2003 :Président-Directeur Généralde SCORPrésident : Scor VieAdministrateur : BolloréInvestissement SA, DassaultAviation, Amvescap Plc(Grande-Bretagne), CogedimSAS, Dexia (Belgique)Censeur : FDC SA, GimarFinance & CieMembre : CommissionÉconomique de la Nation,Conseil Économique et Social,Conseil d’administration duSiècle, Association de Genève1234567891011Document de référence 2007 - BNP PARIBAS 33
- Page 2 and 3: 123PRÉSENTATION DU GROUPE BNP PARI
- Page 5 and 6: Sommaire >1PRÉSENTATIONDU GROUPE B
- Page 7 and 8: PRÉSENTATION DU GROUPE BNP PARIBAS
- Page 9 and 10: PRÉSENTATION DU GROUPE BNP PARIBAS
- Page 13 and 14: PRÉSENTATION DU GROUPE BNP PARIBAS
- Page 15: PRÉSENTATION DU GROUPE BNP PARIBAS
- Page 18 and 19: 1 BNPPRÉSENTATION DU GROUPE BNP PA
- Page 20 and 21: 1 BNPPRÉSENTATION DU GROUPE BNP PA
- Page 22 and 23: 1 BNPPRÉSENTATION DU GROUPE BNP PA
- Page 24 and 25: 1 BNPPRÉSENTATION DU GROUPE BNP PA
- Page 26: 1 BNPPRÉSENTATION DU GROUPE BNP PA
- Page 29 and 30: Sommaire >12 GOUVERNEMENT D’ENTRE
- Page 31 and 32: GOUVERNEMENT D’ENTREPRISELe Conse
- Page 33: GOUVERNEMENT D’ENTREPRISELe Conse
- Page 37 and 38: GOUVERNEMENT D’ENTREPRISELe Conse
- Page 39 and 40: GOUVERNEMENT D’ENTREPRISELe Conse
- Page 41 and 42: GOUVERNEMENT D’ENTREPRISELe Conse
- Page 43 and 44: GOUVERNEMENT D’ENTREPRISERapport
- Page 45 and 46: GOUVERNEMENT D’ENTREPRISERapport
- Page 47 and 48: GOUVERNEMENT D’ENTREPRISERapport
- Page 49 and 50: GOUVERNEMENT D’ENTREPRISERapport
- Page 51 and 52: GOUVERNEMENT D’ENTREPRISERapport
- Page 53 and 54: GOUVERNEMENT D’ENTREPRISERapport
- Page 55 and 56: GOUVERNEMENT D’ENTREPRISERapport
- Page 57 and 58: GOUVERNEMENT D’ENTREPRISERapport
- Page 59 and 60: GOUVERNEMENT D’ENTREPRISERapport
- Page 61 and 62: GOUVERNEMENT D’ENTREPRISERapport
- Page 63 and 64: GOUVERNEMENT D’ENTREPRISERapport
- Page 65 and 66: GOUVERNEMENT D’ENTREPRISERapport
- Page 67 and 68: GOUVERNEMENT D’ENTREPRISELe Comit
- Page 69 and 70: Sommaire >13 GESTION DES RISQUES233
- Page 71 and 72: GESTION DES RISQUESLes risques 3< S
- Page 73 and 74: GESTION DES RISQUESLes risques 3< S
- Page 75 and 76: GESTION DES RISQUESLes risques 3DES
- Page 77 and 78: GESTION DES RISQUESDispositif de ge
- Page 79 and 80: GESTION DES RISQUESDispositif de ge
- Page 81 and 82: GESTION DES RISQUESDispositif de ge
- Page 83 and 84: GESTION DES RISQUESExpositions en 2
2 LeGOUVERNEMENT D’ENTREPRISEConseil d’administration< Sommaire >François GRAPPOTTEFonction principale (1) : Président d’Honneur de Legrand, administrateur de sociétésNé le 21 avril 1936Dates de début et de fi n de mandat : 18 mai 2005 –AG 2008Date du 1 er mandat : 4 mai 1999Nombre d’actions BNP Paribas détenues (2) : 2 537Adresse professionnelle : 128, avenue de- Lattrede-Tassigny87045 LIMOGES,FRANCEMandats au 31 décembre <strong>2007</strong> (1)Administrateur : Legrand, Legrand FranceMembre du Conseil de surveillance : MichelinMembre : Conseil Consultatif de la Banque de FranceMandats exercés au 31 décembre des exercices précédents(les sociétés mentionnées sont les têtes des groupes dans lesquels les fonctions sont exercées)2006 :Président d’Honneurde LegrandAdministrateur : Legrand,Legrand France, ValeoMembre du Conseil desurveillance : MichelinMembre : Conseil Consultatifde la Banque de France2005 :Président du Conseild’administration de LegrandMembre du Conseil desurveillance : MichelinAdministrateur : ValeoMembre : Conseil Consultatifde la Banque de France, Conseilde Promotelec (Promotionde l’installation électriquedans les bâtiments neufs etanciens), Bureau de la F.I.E.E.C.(Fédération des IndustriesÉlectriques, Électroniques etde Communication), Bureaudu Gimélec (Groupement desIndustries de l’équipementélectrique, du contrôlecommandeet des servicesassociés)2004 :Président du Conseild’administration de LegrandMembre du Conseil desurveillance : GaleriesLafayette, MichelinAdministrateur : ValeoMembre : Conseil Consultatifde la Banque de France, Conseilde Promotelec (Promotionde l’installation électriquedans les bâtiments neufs etanciens), Bureau de la F.I.E.E.C.(Fédération des IndustriesÉlectriques, Électroniques etde Communication), Bureaudu Gimélec (Groupement desIndustries de l’équipementélectrique, du contrôlecommandeet des servicesassociés)2003 :Président-Directeur Généralde LegrandAdministrateur : ValeoMembre du Conseil desurveillance de MichelinMembre : Conseil Consultatifde la Banque de France,Bureau de la F.I.E.E.C.(Fédération des IndustriesÉlectriques, Électroniqueset de Communication)123456Alain JOLYFonction principale (1) : Administrateur d’Air LiquideNé le 18 avril 1938Dates de début et de fi n de mandat : 23 mai 2006 –AG 2009Date du 1 er mandat : 28 juin 1995Nombre d’actions BNP Paribas détenues (2) : 5 227Adresse professionnelle : 75, quai d’Orsay75007 PARIS, FRANCEMandats au 31 décembre <strong>2007</strong> (1)Administrateur : LafargeMandats exercés au 31 décembre des exercices précédents(les sociétés mentionnées sont les têtes des groupes dans lesquels les fonctions sont exercées)2006 :Administrateur d’Air LiquideAdministrateur : Lafarge2005 :Président du Conseil desurveillance d’Air LiquideAdministrateur : Lafarge2004 :Président du Conseil desurveillance d’Air LiquideAdministrateur : Lafarge2003 :Président du Conseil desurveillance d’Air LiquideAdministrateur : Lafarge789(1)Les mandats en italique n’entrent pas dans les dispositions de la loi n° 2001-401 du 15 mai 2001 relatives au cumul des mandats.(2)Au 31 décembre <strong>2007</strong>.101132Document de référence <strong>2007</strong> - BNP PARIBAS