Lire le document - April
Lire le document - April
Lire le document - April
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
apport de gestion02<br />
Tab<strong>le</strong>au 5<br />
Monsieur Patrick<br />
Petitjean,<br />
Directeur Général<br />
Date de début de<br />
mandat : 1 er mars 2011<br />
Date de fin de mandat :<br />
AG 2013 statuant sur<br />
<strong>le</strong>s comptes de 2012<br />
Contrat de travail<br />
Régime de retraite<br />
supplémentaire<br />
Indemnités ou<br />
avantages dus ou<br />
susceptib<strong>le</strong>s d’être<br />
dus à raison de la<br />
cessation ou du<br />
changement de<br />
fonctions<br />
Indemnités<br />
relatives à une<br />
clause de non<br />
concurrence<br />
Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non<br />
X X(*) X(**) X<br />
(*) Sur la complémentaire retraite (artic<strong>le</strong> 83 du Code général des impôts) à hauteur de 3 % de la rémunération tota<strong>le</strong> annuel<strong>le</strong> de base dans la limite de la première<br />
et de la deuxième tranche du plafond de la sécurité socia<strong>le</strong>.<br />
(**) Monsieur Patrick Petitjean bénéficie d’indemnités susceptib<strong>le</strong>s d’être dues à raison de la cessation ou du changement de fonctions au titre de son mandat<br />
dans APRIL sur l’exercice 2011 d’un montant de 250 000 € bruts et soumis à la condition de performance suivante : résultat net consolidé après impôts / chiffre<br />
d’affaires consolidé supérieur à 10 %.<br />
2.1.12.2 Liste de l’ensemb<strong>le</strong> des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun de ces mandataires.<br />
Tab<strong>le</strong>au des mandats en 2011<br />
Membres du Conseil d’administration<br />
Bruno ROUSSET (Nationalité française)<br />
Mandats et fonctions en cours :<br />
APRIL<br />
Président du Conseil d’administration<br />
Date d’expiration : Assemblée généra<strong>le</strong> d’approbation des comptes au 31/12/2012<br />
Membre du Comité d’investissement, Comité de développement durab<strong>le</strong> et du Comité des assurances<br />
Raison socia<strong>le</strong> Date de<br />
nomination<br />
Date de fin<br />
de mandat<br />
APRIL Vie Epargne 28/07/2010 31/12/2011<br />
GIE APRIL Asset Management 05/02/2009 31/12/2011<br />
Solucia PJ 17/04/2007 31/12/2011<br />
APRIL Dommages 02/11/2007 31/12/2012<br />
APRIL Entreprise 31/05/2007 31/12/2012<br />
Fonction<br />
APRIL Marine 12/04/2007 31/12/2012<br />
APRIL Mon Assurance 07/11/2007 31/12/2012<br />
APRIL Partenaires 11/04/2007 31/12/2012<br />
Représentant permanent d’APRIL,<br />
membre du Conseil d’administration<br />
APRIL Santé 31/05/2007 31/12/2012<br />
APRIL Santé Prévoyance 11/04/2011 31/12/2012<br />
APRIL Santé Prévoyance Réunion 01/08/2007 31/12/2012<br />
Cetim 31/12/2007 31/12/2012<br />
APRIL Entreprise & Col<strong>le</strong>ctivités 06/03/2008 31/12/2013<br />
APRIL Web Access Factory 02/01/2008 31/12/2013<br />
67