552 textes.indd - Tribune Bulletin Côte d'Azur
552 textes.indd - Tribune Bulletin Côte d'Azur
552 textes.indd - Tribune Bulletin Côte d'Azur
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Tribune</strong> <strong>Bulletin</strong> Côte d’Azur<br />
DISSOLUTIONS<br />
ET CLOTURES<br />
PURE SCENE<br />
Société à Responsabilité limitée<br />
Au capital de 15.000 €<br />
Siège : c/o CODEGA,<br />
34 bd Albert 1er, 06600 ANTIBES<br />
RCS ANTIBES 492.338.751<br />
---------------<br />
Avis de dissolution<br />
---------------<br />
Par assemblée générale du 30 juin 2010,<br />
les associés ont prononcé la dissolution<br />
anticipée de la Société et sa mise<br />
en liquidation amiable sous le régime<br />
conventionnel.<br />
Mademoiselle Karine LEPETIT, associée,<br />
exercera les fonctions de liquidateur<br />
pour réaliser les opérations de liquidation<br />
et parvenir à la clôture de celle-ci.<br />
Le siège de la liquidation est fixé au 34 bd<br />
Albert 1er, c/o CODEGA, 06600 ANTIBES.<br />
C’est à cette adresse que la correspondance<br />
devra être envoyée et que les<br />
actes et documents concernant la liquidation<br />
devront être notifiés.<br />
Les actes et pièces relatifs à la liquidation<br />
seront déposés au Greffe du Tribunal<br />
de Commerce d’ANTIBES en annexe au<br />
Registre du Commerce et des Sociétés.<br />
Le liquidateur<br />
13<br />
Maître Michaela SCHREYER<br />
Avocat<br />
34 av Henri Matisse 06200 Nice<br />
---------------<br />
Aux termes d’une décision de l’associé<br />
unique de la SARL “ABC SORIANO”, au<br />
capital de 7.622,45 € dont le siège social<br />
est sis 19 avenue des Orangers 06140<br />
VENCE (RCS Grasse 334 780 731), il a décidé<br />
la dissolution anticipée de la société<br />
à compter du 31/08/2010 et sa mise en<br />
liquidation amiable. M. Christophe SO-<br />
RIANO demeurant 19 rue des Orangers<br />
06140 Vence a été nommé liquidateur,<br />
avec les pouvoirs les plus étendus pour<br />
procéder aux opérations de liquidation,<br />
réaliser l’actif et acquitter le passif. La<br />
correspondance et tous actes ou documents<br />
concernant la liquidation devront<br />
être adréssés ou notifiés au siège de la<br />
société. Les actes et pièces relatifs à la<br />
liquidation seront déposés au Greffe de<br />
tribunal de commerce de Grasse. Pour<br />
avis.<br />
14<br />
Avis de dissolution<br />
amiable anticipée<br />
---------------<br />
Suivant Assemblée Générale Extraordinaire<br />
en date du 28 juillet 2010, enregistrée<br />
à ANTIBES le 18 août 2010, la<br />
collectivité des associés a décidé de<br />
dissoudre par anticipation, à compter<br />
du même jour, et de procéder à sa liquidation<br />
amiable, la société dénommée<br />
STE NELLE des ETS MUSSO, Société<br />
à Responsabilité Limitée au capital de<br />
7.622,45 € dont le siège social est fixé à<br />
06600 ANTIBES Nova Antipolis Centre 1,<br />
immatriculée au RCS d’ANTIBES sous le<br />
n° B 414.954.768. Elle a nommé Madame<br />
MUSSO Françoise, demeurant à 06220<br />
VALLAURIS, 1439, chemin des Bas Brusquets,<br />
ancienne gérante, liquidateur de<br />
la société et a fixé le siège de la liquidation<br />
à l’ancien siège social.<br />
Pour avis<br />
26<br />
CABINET BUCHET<br />
Société d’Avocats - Conseil<br />
en Droit des Sociétés et Fiscal<br />
5, rue de la Préfecture<br />
06300 NICE<br />
---------------<br />
GERARD PATRIMOINE<br />
S.A.R.L au capital de 3.000 €<br />
Siège social : 28 boulevard Victor<br />
Hugo - 06000 NICE<br />
RCS NICE B 499.379.154<br />
---------------<br />
L’associé unique de la société a par<br />
décision en date du 30 juin 2010, décidé<br />
la dissolution anticipée de la société à<br />
compter du 30 juin 2010 et sa liquidation<br />
amiable sous le régime conventionnel,<br />
conformément aux dispositions statutaires.<br />
La société subsistera pour les<br />
besoins de la liquidation et jusqu’à la<br />
clôture de celle-ci. Le lieu où la correspondance<br />
doit être adressée et celui<br />
où les actes et documents concernant<br />
la liquidation doivent être notifiés, a été<br />
fixé à NICE (06000), 28, boulevard Victor<br />
Hugo, siège de la liquidation. Madame<br />
Françoise GERARD, demeurant à NICE<br />
(06300), 28, boulevard Victor Hugo, a été<br />
nommée liquidateur. Le dépôt des actes<br />
et pièces relatifs à la liquidation sera<br />
effectué au Greffe du Tribunal de Commerce<br />
de NICE, en annexe au Registre<br />
du Commerce et des Sociétés.<br />
Le gérant<br />
53<br />
SCI MAS C2G Société civile au capital<br />
de 110.000 euros, Siège : 2 Rue Paul<br />
Serrailler 06400 Cannes RCS : Cannes<br />
449.315.795. Aux termes d’une Assemblée<br />
en date du 14/08/2010, les associés<br />
ont approuvé les comptes définitifs de<br />
liquidation, donné quitus au liquidateur<br />
MAS Gervais et ont constaté la clôture<br />
de liquidation. Formalités au RCS, les documents<br />
de liquidation seront déposés<br />
au Greffe du Tribunal de Commerce de<br />
Cannes.<br />
139<br />
ANNONCES JUDICIAIRES ET LEGALES<br />
Société Civile Professionnelle<br />
d’Avocats<br />
Au Barreau de GRASSE<br />
Daniel BEROUD - Marilyn DIET<br />
Elisabeth DECONDE LE BUTOR<br />
15 bd Carnot 06400 CANNES<br />
Tél. : 04.97.06.65.00<br />
Télécopie : 04.93.38.78.40<br />
---------------<br />
TRANSPORTS VINCENOT<br />
Société à Responsabilité Limitée<br />
en liquidation<br />
Au capital de 7.622,45 €<br />
Siège social : 154 rTe du Val Fleuri<br />
06250 MOUGINS<br />
RCS CANNES<br />
n° B 323 468 918 00020<br />
---------------<br />
Clôture de liquidation<br />
---------------<br />
L’assemblée du 02/08/10, après avoir<br />
entendu le rapport du liquidateur, a approuvé<br />
le compte définitif de liquidation,<br />
donné quitus de sa gestion au liquidateur<br />
et l’a déchargé de son mandat, puis a<br />
constaté la clôture de la liquidation. Les<br />
comptes de liquidation seront déposés<br />
au Greffe du Tribunal de Commerce de<br />
CANNES.<br />
57<br />
AA.RI. SARL associé unique, au capital<br />
de 2500 €. Siège : Route de Valbonne,<br />
quartier la Ryne, 06410 Biot RCS : Antibes<br />
510.493.869. Aux termes d’une Assemblée<br />
en date du 16/08/2010, les associés<br />
ont approuvé les comptes définitifs de<br />
liquidation, donné quitus au liquidateur<br />
M. MINASSIANS TAZEH KANDY Serge<br />
et ont constaté la clôture de liquidation.<br />
Formalités au RCS Antibes.<br />
58<br />
DEESSE FASHION<br />
Société à Responsabilité Limitée<br />
en Liquidation au capital de 5.000€<br />
Siège social : 13 av Notre Dame<br />
NICE (Alpes Maritimes)<br />
513.980.102 RCS NICE<br />
---------------<br />
Les associés ont décidé aux termes<br />
d’une délibération en date du 1er septembre<br />
2010, la dissolution anticipée<br />
de la société à compter du 10 août<br />
2010, suivie de sa mise en liquidation<br />
amiable en application des dispositions<br />
statutaires. A été nommée comme liquidatrice<br />
: Madame AYA REYMONDON,<br />
demeurant à NICE (Alpes Maritimes),<br />
4, avenue Mireiro, clos Mireiro B, à qui<br />
ont été conférés les pouvoirs les plus<br />
étendus pour terminer les opérations<br />
sociales en cours, réaliser l’actif et apurer<br />
le passif. Le siège de la liquidation<br />
est fixé à l’adresse suivante : 4, avenue<br />
Mireiro, clos Mireiro B, 06000 NICE. C’est<br />
à cette adresse que la correspondance<br />
devra être envoyée et que les actes et<br />
documents concernant la liquidation devront<br />
être notifiés. Le dépôt des actes et<br />
pièces relatifs à la liquidation sera effectué<br />
au Greffe du Tribunal de Commerce<br />
de NICE.<br />
Pour avis, le liquidateur<br />
60<br />
ZMB<br />
SARL au capital de 10.000 Euros<br />
Siège social : Le Juliana<br />
155 av Cyrille Besset 06100 NICE<br />
RCS NICE : 2007 B 01289<br />
SIREN : 498 897 826<br />
---------------<br />
Avis de dissolution<br />
---------------<br />
Aux termes d’un procès-verbal d’Assemblée<br />
Général Extraordinaire en date<br />
du 31 juillet 2010, les associés ont décidé<br />
la dissolution anticipée de la société à<br />
compter du même jour.<br />
Monsieur Eric ZENGERLE domicilié 10,<br />
rue du Béal, Le Porquerolles, 06300<br />
NICE, est désigné en qualité de liquidateur<br />
avec les pouvoirs les plus étendus<br />
pour procéder aux opérations de liquidation<br />
et parvenir à la clôture de celle-ci.<br />
Le siège de la liquidation et l’adresse<br />
de correspondance sont fixés : Le Juliana,<br />
155, avenue Cyrille Besset à NICE<br />
(06100).<br />
Pour avis, le liquidateur<br />
62<br />
Christophe VALDY<br />
Avocat au Barreau de GRASSE<br />
1198 av. Dr Maurice Donat<br />
Natura 3 - 06250 MOUGINS<br />
Tél. : 04.92.95.16.16<br />
Fax : 04.92.95.16.87<br />
---------------<br />
PANLUJE<br />
Société à Responsabilité Limitée<br />
Au capital de 7.622,45 euros<br />
Siège social : Villa Lou Pescadou<br />
Rue du Capitaine de Frégate Vial<br />
06800 CAGNES SUR MER<br />
RCS ANTIBES 401.750.930<br />
---------------<br />
L’AGE du 31 mai 2010 a décidé la dissolution<br />
anticipée de la société PANLUJE<br />
à compter du même jour et sa mise en<br />
liquidation amiable. Elle a nommé en<br />
qualité de liquidateur Monsieur Antoine<br />
BICCHERAI domicilié à CAGNES SUR<br />
MER, 06800, rue du Capitaine de Frégate<br />
Vial et lui a conféré les pouvoirs les plus<br />
étendus pour achever les opérations sociales<br />
en cours, réaliser l’actif et acquitter<br />
le passif. Le siège de la liquidation est<br />
fixé au siège de la société, la correspondance<br />
sera reçue à la même adresse.<br />
Les formalités seront effectuées au RCS<br />
d’ANTIBES.<br />
Le liquidateur<br />
74<br />
N° <strong>552</strong> Vendredi 3 septembre 2010<br />
AUGE PHILIPPE EURL<br />
SARL MEMPHIS<br />
SOCIETE LE GOURMAND<br />
GADGETS FRANCE<br />
EURL au capital de 6 000 Euros Société à Responsabilité Limitée<br />
DU CHENE VERT<br />
SARL au capital de 8 000 €<br />
Siège social :<br />
Au capital de : 7.622,45 euros SARL au capital de 1.000 euros Siège social : 105 Avenue Decaroli,<br />
99 Chemin de Notre Dame<br />
Siège social : NICE (06200) Siège social : 06340 LA TRINITE<br />
C/OTCS<br />
06810 AURIBEAU SUR SIAGNE 46 avenue Saint Augustin<br />
24 Centre Commercial<br />
06700 SAINT LAURENT DU VAR<br />
RCS GRASSE 484 313 135<br />
RCS de NICE : 388.052.912<br />
Les Chênes Verts,<br />
R.C.S. ANTIBES 484 839 527<br />
---------------<br />
---------------<br />
---------------<br />
RCS NICE 2007 B 01822<br />
Aux termes d’une décision de l’associé Aux termes d’une Assemblée Générale<br />
Aux termes d’une décision collective en<br />
N° SIRET : 500.298.203.00018<br />
unique en date du 10/08/2010, il a été Extraordinaire en date du 30 juin 2010,<br />
date du 04/08/2010, les associés de la<br />
décidé la dissolution anticipée de la société<br />
à compter du 10/08/2010. M. AUGE août 2010 Bordereau N° 2010/2017 Case Aux termes de l’Assemblée Générale Ex-<br />
la dissolution anticipée de la société à<br />
enregistrée au SIE de NICE EST le 31<br />
CODE APE : 553B<br />
---------------<br />
société GADGETS FRANCE ont décidé<br />
Philippe demeurant 99 Chemin de Notre N° 4, il résulte que les associés ont décidé<br />
la dissolution anticipée de la société ont décidé la dissolution anticipée de la liquidation amiable. M. GENOVESE Mitraordinaire<br />
du 13 août 2010, les Associés compter du 04/08/2010 et sa mise en<br />
Dame 06810 AURIBEAU SUR SIAGNE a<br />
été nommé liquidateur avec les pouvoirs à compter du 30 juin 2010.<br />
Société. L’Assemblée Générale a nommé chèle demeurant 3458 Corso Inglesi - I<br />
les plus étendus pour procéder aux opérations<br />
de liquidation, réaliser l’actif et qualité de liquidateur Madame Jacque-<br />
BERTOLINO et lui conféré les pouvoirs liquidateur, avec les pouvoirs les plus<br />
La collectivité des associés a nommé en comme Liquidatrice Mme Véronique 18038 San Remo, ITALIE a été nommé<br />
acquitter le passif. Le siège de la liquidation<br />
est fixé au 99 Chemin de Notre Dame à NICE (06100), 94 avenue Saint Barthé-<br />
liquidation. Le siège de la liquidation est de liquidation, réaliser l’actif et acquitline<br />
GAUER née MISIRACA, demeurant les plus étendus pour les opérations de étendus pour procéder aux opérations<br />
06810 AURIBEAU SUR SIAGNE où toute lémy, pour la durée de la liquidation. fixé au siège social actuel. Toute correspondance<br />
devra être adressée au siège tous actes ou documents concernant la<br />
ter le passif. La correspondance et<br />
correspondance devra être adressée. Le siège de la liquidation est fixé au domicile<br />
actuel du liquidateur.<br />
de la liquidation, tout comme les docu-<br />
liquidation devront être adressés ou no-<br />
Les formalités de dépôt et d’inscription<br />
modificative seront effectuées au RCS Le dépôt des actes et pièces relatifs à ments qui seront notifiés.<br />
tifiés au siège de la société 105 Avenue<br />
de GRASSE<br />
la liquidation sera effectué au Greffe du Mention sera faite au RCS de NICE. Decaroli, C/OTCS 06700 SAINT LAURENT<br />
81 Tribunal de Commerce de NICE.<br />
196 DU VAR. Les actes et pièces relatifs à la<br />
Pour avis, le liquidateur<br />
liquidation seront déposés au RCS d’AN-<br />
SARL LE FLAHEC<br />
162 SOCIETE LE GOURMAND TIBES.<br />
Société à Responsabilité Limitée<br />
DU CHENE VERT<br />
Pour avis.<br />
en liquidation<br />
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE<br />
216<br />
SARL au capital de 1.000 euros<br />
Au capital de 70.500 euros<br />
MIJA<br />
Siège social : 06340 LA TRINITE<br />
Siège social :<br />
Société Civile Immobilière<br />
Groupe Annexe - SARL Unipersonnelle<br />
24 Centre Commercial<br />
rond-point de Grande Bretagne Au capital de : 304,90 euros<br />
au capital de 50 Euros - 33 bd Mal Juin<br />
Les Chênes Verts,<br />
06110 LE CANNET<br />
Siège social : NICE (06200)<br />
06800 Cagnes s/Mer - 512 292 715 RCS<br />
RCS NICE 2007 B 01822<br />
Antibes. Par décision du gérant en<br />
RCS CANNES 444.449.185.000.16 46 avenue Saint Augustin<br />
N° SIRET : 500.298.203.00018<br />
---------------<br />
date du 20 février 2010 les associés ont<br />
RCS de NICE : 387.751.167<br />
L’Assemblée Générale Extraordinaire<br />
---------------<br />
CODE APE : 553B<br />
approuvé les comptes définitifs de la<br />
---------------<br />
des associés, réunis le 20 avril 2010, au Aux termes d’une Assemblée Générale<br />
liquidation, donné quitus au Liquidateur,<br />
Monsieur Bouilleaux Kevin, pour<br />
Aux termes de l’Assemblée Générale<br />
siège social, a approuvé les comptes Extraordinaire en date du 30 juin 2010,<br />
Extraordinaire du 1er septembre 2010<br />
définitifs de liquidation, donné quitus enregistrée au SIE de NICE EST le 31<br />
sa gestion et décharge de son mandat<br />
à NICE, les associés de la société “LE<br />
de la gestion et décharge du mandat de août 2010 Bordereau N° 2010/2017 Case<br />
- prononcé la clôture des opérations de<br />
GOURMAND DU CHENE VERT”, SARL<br />
Monsieur LE FLAHEC Roland, liquidateur, N° 6, il résulte que les associés ont décidé<br />
la dissolution anticipée de la société<br />
Assemblée. Radiation au Registre du<br />
liquidation à compter du jour de ladite<br />
au capital de 1.000 € dont le siège social<br />
est situé à LA TRINITE (06340), 24<br />
et constaté la clôture de la liquidation.<br />
Les comptes de liquidation seront déposés<br />
au Greffe du Tribunal de Commerce La collectivité des associés a nommé en<br />
219<br />
à compter du 30 juin 2010.<br />
Commerce et des Sociétés de Antibes.<br />
centre commercial Les Chênes Verts,<br />
ont approuvé les comptes de liquidation,<br />
de CANNES.<br />
qualité de liquidateur Madame Mireille<br />
prononcé la clôture de la liquidation et<br />
108 MISIRACA née PLANCHON, demeurant<br />
à NICE (06100), 186 avenue Henry<br />
RECTIFICATIFS<br />
donné quitus de sa mission au Liquidateur.<br />
Mention sera faite au RCS de NICE.<br />
UNI4<br />
Dunant, pour la durée de la liquidation.<br />
197<br />
SARL au capital de 100 euros Le siège de la liquidation est fixé au domicile<br />
actuel du liquidateur.<br />
ADDITIFS<br />
Siège social : 06580 PEGOMAS<br />
AETHER SOLUTIONS<br />
19 chemin des Boeufs<br />
Le dépôt des actes et pièces relatifs à<br />
Société à Responsabilité Limitée<br />
488.497.165 RCS GRASSE<br />
la liquidation sera effectué au Greffe du<br />
Rectificatif à l’annonce 0551/130 du<br />
---------------<br />
Tribunal de Commerce de NICE.<br />
Au capital de 20.000 €<br />
27/08/2010, Il y avait lieu de lire : nouveau<br />
Suivant procès verbal du 31/07/2010, Pour avis, le liquidateur<br />
Siège social :<br />
gérant : Monsieur ROSA Serge, demeurant<br />
quai de Valdonne, 13124 PEYPIN.<br />
la collectivité des associés a décidé<br />
163 675, impasse de la Colle Ferrande<br />
la dissolution anticipée de la société<br />
06550 LA ROQUETTE SUR SIAGNE<br />
18<br />
à compter du 31/07/2010 et sa mise LES JARDINS DE BLAUSASC<br />
RCS CANNES 494.095.458<br />
---------------<br />
en liquidation amiable sous le régime<br />
SARL en liquidation<br />
En rectificatif de l’annonce 0547/285<br />
Par décision du 27/07/2010, l’associé<br />
conventionnel, conformément aux dispositions<br />
statutaires en raison de la ces-<br />
parue dans ce journal le 30/07/2010, fallait<br />
lire : modifications de l’assemblée<br />
au capital de 3 700 €<br />
unique, statuant au vu du rapport du<br />
Siège social : 60 Avenue de Nice Liquidateur a approuvé les comptes de<br />
sation d’activité. Elle a nommé comme<br />
générale extraordinaire du 30/06/2010 à<br />
06800 CAGNES SUR MER liquidation, donné quitus au Liquidateur<br />
liquidateur Monsieur TRAVERSE Fabrice<br />
effet du 01/07/2010. Les autres mentions<br />
R.C.S. ANTIBES 495 168 460 et l’a déchargé de son mandat, prononcé<br />
demeurant 72 route de Grenoble, 06200<br />
restent inchangées.<br />
---------------<br />
la clôture des opérations de liquidation<br />
NICE et lui a conféré les pouvoirs les Aux termes d’une décision en date du<br />
29<br />
avec effet rétroactif au 30/06/2010.<br />
plus étendus pour terminer les opérations<br />
sociales en cours, réaliser l’actif, les comptes définitifs de liquidation, ont<br />
05/08/2010, les associés ont approuvé<br />
Les comptes de liquidation seront déposés<br />
au Greffe du Tribunal de Commerce<br />
Dans l’annonce parue le 16.07.2010 sous<br />
apurer le passif. Le siège de la liquidation<br />
est fixé au siège social de la société. ont donné quitus au liquidateur, et ont<br />
déchargé le liquidateur de son mandat,<br />
le n° 0545/111, il fallait lire «suivant acte<br />
de CANNES.<br />
SSP en date du 29.07.2010» et non pas du<br />
Mention sera faite au RCS : CANNES.<br />
C’est à cette adresse que la correspondance<br />
devra être envoyée. Le dépôt des formalités de dépôt et de radiation dé-<br />
constaté la clôture de la liquidation. Les<br />
18.06.2010 comme<br />
Pour avis<br />
indiqué par erreur.<br />
200<br />
45<br />
actes et pièces relatifs à la liquidation finitive seront effectuées au RCS d’ANsera<br />
effectué au Greffe du Tribunal de TIBES.<br />
INTEGRITY BUSINESS<br />
Rectificatif à l’annonce parue le 27 août<br />
Commerce de GRASSE.<br />
Pour avis, Le liquidateur.<br />
155<br />
167<br />
DEVELOPMENT<br />
2010 sous le numéro 551/28, il convient<br />
Société à Responsabilité Limitée de lire : La dénomination de la société<br />
LES JARDINS DE BLAUSASC<br />
CABINET BUCHET<br />
en liquidation<br />
est désormais : SAS MARRONE. La cession<br />
des actions est soumise à l’agré-<br />
SARL au capital de 3700 €<br />
Société d’Avocats<br />
Au capital de 5.000 €<br />
Siège social : 60 avenue de Nice<br />
Conseil en Droit<br />
Siège social : Sophia Antipolis<br />
ment préalable de la société, et après<br />
exercice éventuel du droit de préemption<br />
de l’associé. Tout associé a le droit<br />
06800 CAGNES SUR MER<br />
des Sociétés et Fiscal<br />
1090-1300, route des Crêtes<br />
RCS ANTIBES 495 168 460<br />
5, rue de la Préfecture<br />
06560 VALBONNE<br />
de participer aux Assemblées Générales<br />
---------------<br />
06300 NICE<br />
RCS GRASSE 491.054.227 et aux délibérations personnellement ou<br />
Aux termes d’une décision collective en<br />
---------------<br />
---------------<br />
date du 05/08/2010, les associés de la société<br />
ont décidé la dissolution anticipée SARL au capital de 7.622,45 €<br />
PORT IMMO<br />
Par décision du 19/07/10, les associés par mandataire, quel que soit le nombre<br />
ont approuvé les comptes de liquidation,<br />
donné quitus au liquidateur, M. Lars son identité, dès lors que ses titres sont<br />
de ses actions, sur simple justification de<br />
de la société à compter du 05/08/2010 et Siège social : 7 bd Jean Jaurès<br />
sa mise en liquidation amiable. M. Daniel<br />
PROCHEUS, demeurant Birkagatan 28, inscrits en compte à son nom. Un associé<br />
ne peut se faire représenter que par<br />
06800 CAGNES SUR MER<br />
NALBANDIAN, demeurant 2431 Route de<br />
SE-113 39 STOCKHOLM (Suède) et l’ont<br />
RCS ANTIBES B 319.598.389<br />
Cagnes 06140 VENCE a été nommé liquidateur,<br />
avec les pouvoirs les plus éten-<br />
Lors de l’Assemblée Générale Extra-<br />
la clôture des opérations de liquidation sur l’ensemble des actions composant<br />
déchargé de son mandat et prononcé un autre associé. Le quorum est calculé<br />
---------------<br />
dus pour procéder aux opérations de ordinaire en date du 30 juin 2010, il a avec effet rétroactif au 31/05/10.<br />
le capital social, le tout déduction faite<br />
liquidation, réaliser l’actif et acquitter le été décidé la dissolution anticipée de Les comptes de liquidation seront déposés<br />
au Greffe du Tribunal de Commerce vertu des dispositions de la Loi ou des<br />
des actions privées du droit de vote en<br />
passif. La correspondance et tous actes la société à compter du 30 juin 2010 et<br />
ou documents concernant la liquidation sa liquidation amiable sous le régime de GRASSE.<br />
présents statuts. Chaque action donne<br />
devront être adréssés ou notifiés au conventionnel, conformément aux dispositions<br />
statutaires. La société subsis-<br />
Pour avis<br />
autrement dans l’acte d’émission. A<br />
Mention sera faite au RCS de GRASSE. droit à une voix, sauf s’il en a été disposé<br />
siège de la société . Les actes et pièces<br />
202 l’exception de celles nécessitant l’unanimité,<br />
toutes les décisions collectives<br />
relatifs à la liquidation seront déposés au tera pour les besoins de la liquidation et<br />
RCS d’ANTIBES.<br />
jusqu’à la clôture de celle-ci. Le lieu où<br />
159<br />
PISANO FRERES<br />
seront prises à la majorité simple. A<br />
la correspondance doit être adressée et<br />
Société à responsabilité limitée l’exception de celles nécessitant l’unanimité,<br />
toutes les décisions collectives<br />
celui où les actes et documents concernant<br />
la liquidation doivent être notifiés, au capital de 7.700 euros<br />
LA PIERRE A FOUR<br />
Société à responsabilité limitée a été fixé à CAGNES SUR MER (06800), Siège social : 06200 NICE seront prises à la majorité simple, sauf<br />
en liquidation<br />
7 boulevard Jean Jaurès, siège de la liquidation.<br />
RCS NICE B 443 069 687<br />
298 avenue Sainte Marguerite<br />
celles ayant pour conséquence de remettre<br />
en cause la prise de décision à<br />
au capital de 7622 Euros<br />
---------------<br />
l’unanimité, qui ne pourront être prises<br />
Siège social : 17 Route de Monsieur Denis DUBUS, demeurant à<br />
Suivant délibération de l’assemblée générale<br />
extraordinaire du 30 juin 2010, en-<br />
76<br />
qu’à l’unanimité.<br />
Valbonne<br />
SAINT LAURENT DU VAR (06700), 134,<br />
06410 BIOT<br />
avenue des Glycines, a été nommé liquidateur.<br />
Le dépôt des actes et pièces<br />
registrée au SIE de NICE-EST le 30 août<br />
RCS ANTIBES 335 001 335<br />
2010, bordereau 2010/2007, case 5, les Suite à l’annonce 0551/124 parue dans<br />
---------------<br />
relatifs à la liquidation sera effectué au<br />
associés ont décidé à l’unanimité la dissolution<br />
anticipée de la société à comp-<br />
préciser : cessions aux tiers : Agrément<br />
ce journal le 27/08/2010, il convient de<br />
Les associés ont décidé aux termes Greffe du Tribunal de Commerce d’ANd’une<br />
délibération en date du 3 Aout 2010 TIBES, en annexe au Registre du Commerce<br />
et des Sociétés.<br />
ter de ce même jour et sa mise en liquidation<br />
amiable. L’assemblée générale la majorité prévue pour la modification<br />
de la collectivté des associés statuant à<br />
la dissolution anticipée de la société à<br />
compter du 03/08/2010 suivie de sa mise Le liquidateur<br />
en liquidation amiable en application des<br />
168<br />
a nommé comme liquidateur Monsieur des statuts<br />
Philippe PISANO, demeurant 298 avenue<br />
83<br />
dispositions statutaires. A été nommé<br />
Sainte Marguerite, 06200 NICE, et lui a<br />
comme liquidateur : Monsieur Guy POR-<br />
LA PIERRE A FOUR<br />
conféré les pouvoirs les plus étendus Suite à l’annonce légale parue sous le<br />
TELLI demeurant à CAILLE 06750, 260 Ch Société à responsabilité limitée pour terminer les opérations sociales en numéro 534-293 en date du 30 avril 2010,<br />
de la Bergerie, à qui ont été conférés les<br />
en liquidation<br />
cours, réaliser l’actif et acquitter le passif.<br />
Le siège de la liquidation est fixé au délibération en date du 2 janvier 2010,<br />
il convenait de lire : aux termes d’une<br />
pouvoirs les plus étendus pour terminer au capital de 7.622 euros<br />
les opérations sociales en cours, réaliser<br />
l’actif et apurer le passif. Le siège de BIOT (Alpes Maritimes) la correspondance devra être envoyée ciété aux activités de bijoux fantaisie et<br />
Siège social : 17 rte de Valbonne siège social. C’est à cette adresse que l’AGE a étendu l’objet social de la so-<br />
la liquidation est fixé à l’adresse suivante 335 001 335 Rcs Antibes et que les actes et documents concernant<br />
la liquidation devront être notifiés. compter du 2 janvier 2010 à LA LAUPIA<br />
a décidé de transférer le siège social à<br />
: CAILLE 06750, 260 Ch de la Bergerie.<br />
---------------<br />
C’est à cette adresse que la correspondance<br />
devra être envoyée et que les en date du 31 août 2010, après avoir la liquidation sera effectué au greffe du LA ROCHE.<br />
L’associé unique, par une décision Le dépôt des actes et pièces relatifs à C 2 Rue du Ghet, 06730 SAINT ANDRE DE<br />
actes et documents concernant la liquidation<br />
devront être notifiés. Le dépôt des PORTELLI, liquidateur, a approuvé les Pour avis, le liquidateur<br />
entendu le rapport de Monsieur Guy tribunal de commerce de NICE<br />
91<br />
actes et pièces relatifs à la liquidation comptes de liquidation, donné quitus au<br />
211 Suite à l’annonce parue dans le journal<br />
sera effectué au Greffe du tribunal de liquidateur et décharge de son mandat,<br />
La <strong>Tribune</strong> le 13 août 2010 sous le numéro<br />
Commerce de Antibes.<br />
et constaté la clôture des opérations de<br />
ABONNES<br />
0549/50<br />
Pour Avis, le liquidateur<br />
liquidation. Les comptes de liquidation<br />
Il y a lieu de lire :<br />
192 seront déposés au Rcs d’Antibes.<br />
Pour accéder<br />
Pour une durée de deux (2) ans à compter<br />
Pour avis le liquidateur<br />
aux annonces légales<br />
du 01 mai 2010,<br />
195<br />
Pour se terminer le 01 mai 2012 renouvelable<br />
par tacite reconduction.<br />
connectez- vous sur :<br />
www.tribuca.com<br />
165