549 textes.indd - Tribune Bulletin Côte d'Azur
549 textes.indd - Tribune Bulletin Côte d'Azur
549 textes.indd - Tribune Bulletin Côte d'Azur
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Tribune</strong> <strong>Bulletin</strong> Côte d’Azur<br />
CHOOKNCO<br />
Société à Responsabilité Limitée<br />
Au capital de 10.150 euros<br />
Siège social : 28 avenue Carnot<br />
06500 MENTON<br />
RCS NICE B 509 800 835<br />
---------------<br />
Par décision de l’assemblée générale<br />
extraordinaire des associés du 14 juin<br />
2010, un nouvel associé a été agrée et le<br />
capital social a été porté à 10.150 euros<br />
par l’émission avec prime de parts nouvelles.<br />
En conséquence les articles 6 et<br />
7 des statuts ont été modifiés. Mentions<br />
seront portées au Greffe de Nice. Pour<br />
avis. Le Gérant<br />
191<br />
CHOOKNCO<br />
Société à Responsabilité Limitée<br />
Au capital de 80.150 euros<br />
Siège social : 28 avenue Carnot<br />
06500 MENTON<br />
RCS NICE B 509 800 835<br />
---------------<br />
Par décision de l’assemblée générale<br />
extraordinaire du 5 août 2010, deux<br />
nouveaux associés ont été agréés et le<br />
capital social a été porté à 80.150 euros<br />
par l’émission avec prime de parts<br />
nouvelles. Mentions seront portées au<br />
Greffe de Nice. Pour avis. Le Gérant<br />
192<br />
CHOOKNCO<br />
Société à Responsabilité Limitée<br />
Au capital de 80.150 euros<br />
Siège social : 28 avenue Carnot<br />
06500 MENTON<br />
RCS NICE B 509 800 835<br />
---------------<br />
Par décision de l’assemblée générale<br />
du 5 août 2010, il a été décidé de nommer<br />
en qualité de co-gérant M. Bernard<br />
Ador demeurant 369 avenue de l’Estérel<br />
à Mandelieu 06210. Mentions seront<br />
portées au Greffe de Nice. Pour avis. La<br />
Gérance.<br />
193<br />
STATUTS AZUR CHEVAL<br />
Sociétés par Actions Simplifiée<br />
Au capital de 600.000 euros<br />
Siège social : Jas de Madame<br />
2259 route de Grasse<br />
06270 VILLENEUVE LOUBET<br />
RCS ANTIBES 483.624.417<br />
---------------<br />
Aux termes de l’AGE du 30 juillet 2010,<br />
il a été pris acte de la démission de<br />
Monsieur DELPUGET Hervé, société<br />
AXIS, de ses fonctions de commissaire<br />
aux comptes titulaire ainsi que de celle<br />
de Monsieur FILIPPINI Albert de ses<br />
fonctions de commissaire aux comptes<br />
suppléant à compter du 4 juin 2010. Formalités<br />
au RCS d’ANTIBES.<br />
Pour avis<br />
210<br />
SASU CONSTRUCTION<br />
RENOVATION - ENGINEERING<br />
Siège social : 226 av de Pessicart<br />
06100 NICE<br />
Capital 1 000 €<br />
RCS NICE B 519 355 291<br />
---------------<br />
Suivant AGO du 11 août 2010, M. CAR-<br />
LESCHI Jean-Louis demeurant 226 av de<br />
Pessicart 06100 NICE est nommé président<br />
en remplacement de M. MESSINA<br />
David, et ce pour une durée d’un an renouvelable<br />
par tacite reconduction.<br />
Pour avis.<br />
217<br />
Aux termes d’une décision en date du<br />
19/05/10, les associés de la société de<br />
droit étranger “LR DISTRIBUTION LIMI-<br />
TED“ au capital de 5.000 Livre Sterling<br />
sis 7/11 Minerva Road Park Royal London<br />
NW 106 HJ (RCS Nice 433 249 273)<br />
ont décidé de transférer l’établissement<br />
sis 14 ave Frémont 06200 Nice au 256<br />
rte de Nice 06600 Antibes et d’ajouter<br />
l’activité de” vente à emporter vins et<br />
spiritueux”. Les autres caractéristiques<br />
de la société sont les suivantes: Objet<br />
:Vente de chalets bois, abris jardin, accessoires<br />
bois, import, export. Durée:<br />
Indéterminée. Responsable en France:<br />
Mme Roberte CALBRY demeurant 14 ave<br />
Frémont 06200 Nice. Les formalités de<br />
dépôt et d’inscription modificative seront<br />
effectuées au RCS d’Antibes. Pour avis,<br />
la gérance.<br />
218<br />
POURSUITE<br />
D'ACTIVITE<br />
LOPEZ & FILS<br />
SARL<br />
Au capital de 5000 €<br />
Siège social : 71 Av du 3<br />
Septembre<br />
06320 CAP D’AIL<br />
RCS 503 738 973<br />
---------------<br />
Aux termes d’une décision collective<br />
en date du 15/07/2009, les associés, statuant<br />
conformément à l’article L 223-43<br />
du Code de Commerce, ont décidé de ne<br />
pas dissoudre la société. Les formalités<br />
de dépôt et d’inscription modificative seront<br />
effectuées RCS de Nice.<br />
176<br />
ANNONCES JUDICIAIRES ET LEGALES<br />
SAVOIR<br />
SARL au capital de 15.000 €<br />
Siège social : 06600 ANTIBES<br />
1102 Avenue Jules Grec<br />
RCS ANTIBES 484.104.062<br />
---------------<br />
Aux termes d’une décision collective<br />
en date du 25/07/2010, les associés, statuant<br />
conformément à l’article L 223-43<br />
du Code de Commerce, ont décidé de ne<br />
pas dissoudre la société. Les formalités<br />
de dépôt et d’inscription modificative seront<br />
effectuées au RCS d’ANTIBES.<br />
33<br />
MONTECARLO MOTORSPORT<br />
Société par actions simplifiée<br />
au capital de 5.000 euros<br />
Siège social : Villa Bella Donna<br />
213 avenue Aristide Briand<br />
06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN<br />
503.261.158 RCS NICE<br />
---------------<br />
Aux termes du procès-verbal du 30<br />
Juillet 2010, l’assemblée générale extraordinaire,<br />
statuant conformément à l’article<br />
L225-248 de du Code de Commerce,<br />
a décidé de ne pas dissoudre la société.<br />
Pour avis, Le Président<br />
53<br />
Société à Responsabilité Limitée «DIBA<br />
IMMO», au capital de 1000 Euros - Siège<br />
Social : 2 Rue du Général Galliéni à Menton<br />
(06500) - RCS NICE 511 909 418<br />
Aux termes d’une délibération en date<br />
du 21 juin 2010, l’assemblée générale<br />
mixte des associés a constaté la perte<br />
de plus de la moitié du Capital social,<br />
les associés ont statué en application de<br />
l’article L223-42 du Code de Commerce<br />
et ont décidé de poursuivre l’activité de<br />
la société. L’inscription modificative sera<br />
portée au RCS tenue par le Greffe du Tribunal<br />
de Nice.<br />
Pour avis<br />
78<br />
LA BASTIDE<br />
Société à Responsabilité Limitée<br />
au capital de 19.056 euros<br />
23, rue Riouffe, 06400 CANNES<br />
RCS CANNES B 399.225.572<br />
---------------<br />
Aux termes d’une délibération en date du<br />
30 juin 2010, l’Assemblée Générale Extraordinaire<br />
des associés a décidé qu’il n’y<br />
avait pas lieu de dissoudre la société<br />
sus-désignée, en application de l’article<br />
L. 223-42 du Code de Commerce.<br />
Pour avis<br />
112<br />
APPORTS<br />
CABINET BUCHET<br />
Société d’Avocats<br />
au barreau de Nice<br />
5 rue de la Préfecture<br />
06300 NICE<br />
---------------<br />
Projet d’apport partiel d’actif<br />
et d’augmentation de capital<br />
---------------<br />
Suivant acte SSP en date à NICE du<br />
05/08/2010, projet d’apport partiel d’actif<br />
placé sous le régime juridique et<br />
fiscal des fusions, articles L 236-22 et<br />
L 236-24 du Code de Commerce, par la<br />
société AVENA PERE ET FILS, au capital<br />
de 75.000 €, ayant siège 293 ave<br />
des Eucalyptus 06600 ANTIBES, 301<br />
773 214 RCS ANTIBES, au profit de la<br />
société SAS AVENA BTP, SAS au capital<br />
de 1.986 €, ayant siège 293 ave des<br />
Eucalyptus 06600 ANTIBES, 524 183 654<br />
RCS ANTIBES, portant sur les éléments<br />
corporels et incorporels de la branche<br />
d’activité complète et autonome de “maçonnerie<br />
et travaux publics, construction<br />
et rénovation d’immeubles, commerce<br />
de matériaux, commerce et location de<br />
matériel et engins de travaux publics,<br />
marchand de biens”, sis et exploité 293<br />
ave des Eucalyptus 06600 ANTIBES,<br />
dont l’actif est évalué à 3.006.675 € et<br />
le passif à 2.298.661 €, soit un actif net<br />
provisoire de 708.014 €. En rémunération<br />
de cet apport, il sera attribué à la SARL<br />
AVENA PERE ET FILS 708.014 actions de<br />
1 € chacune à créer par la SAS AVENA<br />
BTP qui augmentera ainsi son capital de<br />
708.014 € pour le porter à 710.000 €. Dépôt<br />
des actes effectué au greffe du TC d’<br />
Antibes en annexe au RCS, le 12/08/2010<br />
Pour avis<br />
221<br />
DISSOLUTIONS<br />
ET CLOTURES<br />
MSM<br />
Société à Responsabilité Limitée<br />
Au capital de 1.000 €<br />
Siège social<br />
place Joseph Bermond<br />
Galerie Ophira 1, 06560 VALBONNE<br />
RCS 504.157.991<br />
---------------<br />
Clôture liquidation<br />
---------------<br />
Suivant AGE du 01/10/09, les associés<br />
ont approuvé les comptes définitifs de<br />
la liquidation, déchargé Mme DUQUENE<br />
Sandra de son mandat de liquidateur,<br />
donné à quitus de sa gestion et constaté<br />
la clôture de liquidation au 01/10/09. Les<br />
comptes du liquidateur ont été déposés<br />
au Greffe du Tribunal de Commerce de<br />
GRASSE.<br />
Pour avis<br />
90<br />
N° <strong>549</strong> Vendredi 13 août 2010<br />
MERANDA<br />
PIERCANDINE<br />
SCP VARRAUD - SANTELLI<br />
Sylvie de la TRIBOUILLE<br />
Société à Responsabilité Limitée Société à Responsabilité Limitée<br />
ESTRANY - FABRE<br />
Le Bocage - Les Chênes 1<br />
Capital social : 8 000 Euros<br />
en liquidation<br />
Avocats<br />
26 avenue des Coteaux<br />
Siège social : 06210 MANDELIEU Au capital de 7.500 euros<br />
52 Boulevard Carnot<br />
06400 CANNES<br />
Ave Gaston de Fontmichel<br />
Siège social : 7, place Goiran<br />
06400 CANNES<br />
06.10.49.23.05<br />
---------------<br />
RCS CANNES 479 704 835<br />
06100 NICE<br />
Tél : 04.93.68.00.72<br />
SIRET 479 704 835 00020<br />
442.740.726 RCS NICE<br />
Fax : 04.93.68.97.35<br />
SARL LIBRE SERVICE ROCHEVILLE<br />
---------------<br />
---------------<br />
APE 5610C<br />
Capital 7.600 €<br />
---------------<br />
L’assemblé Générale Extraordinaire réunie<br />
GOLDEN PARTNERS<br />
16 av des Ecoles 06110 LE CANET<br />
le 30/07/10 a décidé la dissolution SARL au capital de 8.000 €<br />
RCS CANNES - 2004 B 00427<br />
Par délibération extraordinaire du<br />
15/06/2010, enregistrée au SIE de anticipée de la société à compter du<br />
---------------<br />
Siège social : Le Grand Hôtel<br />
CANNES LA BOCCA, les associés ont: 31/07/10 et sa mise en liquidation amiable<br />
Aux termes d’une décision collective<br />
45 Boulevard de la Croisette<br />
- prononcé la dissolution anticipée de sous le régime conventionnel dans les<br />
en date du 05/08/10, les associés de la<br />
06400 CANNES<br />
la société à compter du 15 Juin 2010 conditions prévues par les statuts et les<br />
société susnommée, ont approuvé les<br />
R.C.S. CANNES 502 067 424<br />
et sa liquidation amiable sous le régime<br />
conventionnel, conformément Elle a nommé comme liquidateur M. Pa-<br />
Aux termes d’une décision collective liquidateur Madame TYAMI Latifa et ont<br />
délibérations de ladite assemblée.<br />
---------------<br />
comptes de liquidation, donné quitus au<br />
aux dispositions statutaires - Nommé trick CIPRIA, demeurant à NICE (06100), en date du 26/07/2010, l’associé unique constaté une clôture de liquidation. Les<br />
le 15/06/2010 pour une durée illimitée 155, avenue de la Clua, pour toute la durée<br />
de la liquidation, avec les pouvoirs anticipée de la société à compter du dificative seront effectuées au Greffe du<br />
de la société a décidé la dissolution formalités de dépôt et d’inscription mo-<br />
comme liquidateur Madame LIBERATO<br />
Diane, associée gérante, résidant à les plus étendus tels que déterminés 26/07/2010 et sa mise en liquidation Tribunal de Commerce de CANNES.<br />
06590 THEOULE SUR MER 25 avenue par la loi et les statuts pour procéder amiable. Mme MARQUIS Sonia demeurant<br />
202 Bd Leader, Cannes Grand Parc<br />
98<br />
Charles Dahon Résidence de L’Estérel, aux opérations de liquidation, réaliser<br />
avec les pouvoirs les plus étendus, sous l’actif, acquitter le passif, et l’a autorisé - Bâtiment Sequoia 06400 CANNES a été<br />
SCP d’Avocats<br />
réserve des restrictions légales - Le à continuer les affaires en cours et à en nommé liquidateur, avec les pouvoirs les<br />
au Barreau de NICE<br />
siège social est le siège de la liquidation.<br />
La correspondance sera adressée de la liquidation.<br />
rations de liquidation, réaliser l’actif et POZZO di BORGO - ROMETTI<br />
engager de nouvelles pour les besoins plus étendus pour procéder aux opé-<br />
DELPLANCKE - LAGACHE<br />
au domicile du liquidateur. Le dépôt des Le siège de la liquidation est fixé chez le acquitter le passif. La correspondance<br />
MARTY - ROTGE<br />
actes et pièces relatifs à la liquidation liquidateur à NICE (06100), 155, avenue et tous actes ou documents concernant SANSEVERINO - KOULMANN<br />
sera effectué au greffe du tribunal de de la Clua. C’est à cette adresse que la la liquidation devront être adressés ou KARAGOZYAN-LAUZE<br />
commerce de Cannes.<br />
correspondance devra être envoyée et notifiés au domicile du liquidateur 202<br />
POZZO di BORGO<br />
Pour avis<br />
que les actes et documents concernant Bd Leader, Cannes Grand Parc - Bâtiment<br />
Sequoia 06400 CANNES. Les actes<br />
57, promenade des Anglais<br />
3 la liquidation devront être notifiés.<br />
Les actes et pièces relatifs à la liquidation<br />
seront déposés au Greffe du Tribu-<br />
déposés au RCS de CANNES.<br />
SOCIETE “LE MIDI”<br />
06048 NICE CEDEX 1<br />
et pièces relatifs à la liquidation seront<br />
---------------<br />
SARL MERANDA<br />
en liquidation conventionnelle nal de Commerce de NICE, en annexe au Pour avis.<br />
Capital Social : 8 000 Euros Registre du Commerce et des Sociétés.<br />
75 SARL au capital de 7.500 euros<br />
Siège social :<br />
Siège Social : 06210 MANDELIEU Pour avis, le liquidateur<br />
39<br />
SCP VARRAUD<br />
SAINT PAUL DE VENCE (06570)<br />
Ave Gaston de Fontmichel<br />
SANTELLI - ESTRANY - FABRE<br />
1, montée de la Castre<br />
RCS CANNES 479 704 835<br />
BOSIO-EVRARD ET ASSOCIES<br />
Avocats<br />
RCS ANTIBES 493.594.030<br />
Siret 479 704 835 00020<br />
---------------<br />
Société d’Avocat<br />
52 bdd Carnot 06400 CANNES<br />
APE 5610C<br />
L’Assemblée Générale Extraordinaire<br />
---------------<br />
au Barreau de NICE<br />
Tél : 04.93.68.00.72<br />
du 30 avril 2010, enregistré au SIE d’AN-<br />
L’assemblée générale extraordinaire du<br />
54, bd Victor Hugo<br />
Fax : 04.93.68.97.35<br />
TIBES le 28 juillet 2010, bord. n° 2010/742<br />
---------------<br />
15/06/10, a : - approuvé les comptes définitifs<br />
de la liquidation, donné quitus au Bosio-evrard@orange.fr<br />
06000 NICE<br />
GOLDEN PARTNERS<br />
Case n° 16, a décidé de dissoudre la<br />
société par anticipation à compter du<br />
liquidateur Madame LIBERATO Diane,<br />
Tél. : 04.93.82.97.00<br />
SARL au capital de 8 000 €<br />
1er mai 2010. Elle a nommé Monsieur<br />
demeurant 06590 THEOULE SUR MER<br />
Fax : 04.93.82.97.01<br />
Siège social : Le Grand Hotel Bernard PEYRETTI, demeurant 44 avenue<br />
des Plans, Le Christina, entrée A à<br />
25 avenue Charles Dahon, Résidence de<br />
---------------<br />
45 Boulevard de la Croisette<br />
L’Estérel, de sa mission et décharge de<br />
TUTTO GUSTO<br />
06400 CANNES<br />
SAINT LAURENT DU VAR (06700), ancien<br />
son mandat - prononcé la clôture de la Société à Responsabilité Limitée R.C.S. CANNES 502 067 424 gérant de la société, comme liquidateur,<br />
---------------<br />
liquidation au 30/06/2010. Le dépôt des En cours de liquidation<br />
avec les pouvoirs les plus étendus pour<br />
actes et pièces sera effectué au greffe<br />
Aux termes d’une décision en date du<br />
Au capital de 7.700 euros<br />
procéder aux opérations de liquidation<br />
du tribunal de commerce de CANNES.<br />
26/07/2010, l’associé unique a approuvé<br />
83, avenue du 3 Septembre<br />
et parvenir à la clôture de celle-ci. Le<br />
Pour avis.<br />
les comptes définitifs de liquidation, a<br />
06320 CAP D’AIL<br />
siège de la liquidation a été fixé au 44<br />
4<br />
déchargé Mme MARQUIS Sonia de son<br />
RCS NICE 433.253.663<br />
avenue des Plans, Le Christina, entrée<br />
mandat, a donné quitus au liquidateur<br />
A à SAINT LAURENT DU VAR (06700),<br />
RESIDENCE PALMERO<br />
(2000 B 1357)<br />
et a constaté la clôture de la liquidation.<br />
---------------<br />
domicile du liquidateur. C’est à cette<br />
Les formalités de dépôt et de radiation<br />
Société en liquidation<br />
Clôture de liquidation<br />
adresse que la correspondance devra<br />
définitive seront effectuées au RCS de<br />
Société civile<br />
---------------<br />
être envoyée et que les documents<br />
de construction vente<br />
Aux termes d’un procès-verbal d’Assemblée<br />
Générale Extraordinaire en date du<br />
CANNES.<br />
concernant la liquidation devront être<br />
au capital de 1.530 euros<br />
Pour avis le liquidateur<br />
notifiés. Le dépôt des actes et pièces<br />
Siège social : 173 av de la Plage<br />
04 août 2010, la collectivité des associés,<br />
76<br />
relatifs à la liquidation sera effectué en<br />
après avoir entendu le rapport du liquidateur,<br />
a approuvé le compte définitif de<br />
06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN<br />
annexe au Registre du Commerce et des<br />
TOIT SUR. SARL associé unique au<br />
Sociétés au Greffe du Tribunal de Commerce<br />
d’ANTIBES.<br />
451.116.248 RCS NICE<br />
---------------<br />
liquidation, donné quitus de sa gestion<br />
capital de 1000 €. Siège : 177, Bd de la<br />
Suivant décision collective des associés au liquidateur et l’a déchargé de son<br />
Madeleine 06000 Nice. RCS Nice 494 126<br />
Pour avis, le liquidateur<br />
en date du 30 Juin 2010, il résulte que les mandat, puis a constaté la clôture de<br />
923 00015. Aux termes d’une Assemblée<br />
169<br />
associés, après avoir entendu le rapport<br />
du Liquidateur, ont : - approuvé les juin 2010.<br />
la liquidation avec effet rétroactif au 30<br />
en date du 11/07/2010, les associés ont<br />
approuvé les comptes définitifs de liquidation,<br />
donné quitus au liquidateur<br />
comptes de liquidation - donné quitus au Les comptes de liquidation seront déposés<br />
au Greffe du Tribunal de Commerce<br />
RECTIFICATIFS<br />
Liquidateur et déchargé de son mandat<br />
M. FASSINA Adriano et ont constaté la<br />
- prononcé la clôture des opérations de de NICE.<br />
clôture de liquidation.Formalités au RCS ADDITIFS<br />
liquidation. Les comptes de liquidation Pour avis<br />
de Nice.<br />
seront déposés au Greffe du Tribunal de<br />
52<br />
79<br />
commerce de NICE. Mention sera faite<br />
au RCS : NICE<br />
KEBAB N° 1<br />
MAD’IN<br />
Additif à la parution<br />
Pour avis<br />
Société à Responsabilité Limitée<br />
Société à Responsabilité Limitée<br />
en date du 30/07/10 N° 0547/129<br />
---------------<br />
24<br />
en liquidation<br />
Au capital de 7.622,45 euros En complément de la parution du 30<br />
Au capital de 1.000 euros<br />
Siège social : 38 av Jean Médecin juillet 2010 n° 547/129 il convient de préciser<br />
que les cédants sont composés<br />
ROSE DES VENTS<br />
Siège social :<br />
Centre Commercial Nice Etoile<br />
Société civile<br />
105 bis, rue de France 06000 NICE<br />
06000 NICE<br />
non seulement de “Michelle DETEINDRE<br />
de construction vente<br />
453.292.807 RCS NICE<br />
RCS NICE 330.883.927<br />
veuve FRANCO, commerçante, demeurant<br />
8, rue Bréa à 06500 MENTON”, mais<br />
---------------<br />
---------------<br />
au capital de 1.524 euros<br />
Siège social :<br />
L’Assemblée Générale Extraordinaire<br />
Avis de dissolution<br />
aussi de “Monsieur Henry FRANCO,<br />
---------------<br />
réunie le 06/08/10 a décidé la dissolution<br />
anticipée de la société à compter<br />
lité française, né le 28 mai 1956 à NICE<br />
célibataire, chauffeur, de nationa-<br />
173 Avenue de la Plage<br />
La société MAD’IN sus-désignée a été<br />
06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN<br />
dissoute avec effet au 1er avril 2010,<br />
du même jour et sa mise en liquidation<br />
(Alpes-Maritimes), demeurant à MEN-<br />
351.594.379 RCS NICE<br />
par déclaration en date du 4 août 2010,<br />
amiable sous le régime conventionnel<br />
TON (06500), 110 chemin des Rigaudis et<br />
---------------<br />
souscrite par la SARL ENRICO 2000 associé<br />
unique, Société à Responsabilité<br />
Suivant décision collective des associés dans les conditions prévues par les<br />
Madame Anne FRANCO épouse de Monsieur<br />
Roger BLAMONTI, employée, de<br />
en date du 30 Juin 2010, il résulte que : statuts et les délibérations de ladite assemblée.<br />
nationalité française, née le 30 mai 1963<br />
Limitée au capital de 38.113 euros, ayant<br />
Les associés ont décidé la dissolution<br />
son siège social au 6 place Garibaldi,<br />
anticipée de la Société à compter de ce Elle a nommé comme liquidateur Mademoiselle<br />
Souhir AISSA, demeurant<br />
MENTON (06500), 11 rue Guyau, en leur<br />
à NICE (Alpes-Maritimes), demeurant à<br />
06300 NICE, immatriculée au Registre du<br />
jour et sa mise en liquidation. L’assemblée<br />
générale susvisée a nommé comme à NICE (06000), 11, rue Joseph Fricero,<br />
qualité d’héritiers réservataires de la<br />
Commerce et des Sociétés de NICE sous<br />
le numéro 955.803.200. Cette déclaration<br />
Liquidateur SA PROMOGER 173 av de la pour toute la durée de la liquidation,<br />
succession de Monsieur Jean-Baptiste<br />
de dissolution sera déposée au Greffe du<br />
Plage 06190 ROQUEBRUNE CAP MAR- avec les pouvoirs les plus étendus tels<br />
FRANCO.”<br />
Tribunal de Commerce de NICE. Conformément<br />
aux dispositions de l’article<br />
TIN, avec les pouvoirs les plus étendus que déterminés par la loi et les statuts<br />
77<br />
pour réaliser les opérations de liquidation<br />
et parvenir à la clôture de celle-ci. dation, réaliser l’actif, acquitter le passif,<br />
pour procéder aux opérations de liqui-<br />
1844-5, alinéa 3, du Code Civil et de l’article<br />
8, alinéa 2, du décret n° 78-704 du<br />
Additif à l’annonce 548/108 parue dans<br />
Le siège de la liquidation est fixé au et l’a autorisé à continuer les affaires en<br />
ce journal le 6 août 2010. Il convient de<br />
3 juillet 1978, les créanciers de la SARL<br />
siège social, adresse à laquelle toute cours et à engager de nouvelles pour les<br />
préciser : date de prise d’effet du transfert<br />
de siège : le 1er août 2010.<br />
MAD’IN peuvent former opposition à la<br />
correspondance devra être envoyée, et, besoins de la liquidation.<br />
dissolution dans un délai de trente jours<br />
actes et documents relatifs à la liquidation<br />
devront être notifiés.<br />
le liquidateur à NICE (06000), 11, rue Jo-<br />
avis. Les oppositions doivent être pré-<br />
Le siège de la liquidation est fixé chez<br />
14<br />
à compter de la publication du présent<br />
Le dépôt des actes et pièces relatifs à seph Fricero. C’est à cette adresse que<br />
Dans l’annonce n° 0546/182 parue dans<br />
sentées devant le Tribunal de Commerce<br />
la liquidation sera effectué au greffe du la correspondance devra être envoyée<br />
ce journal du 23/07/10, il convient de<br />
de NICE.<br />
tribunal de commerce de NICE. Mention et que les actes et documents concernant<br />
la liquidation devront être notifiés.<br />
rajouter :<br />
Pour avis, le représentant légal<br />
sera faite au RCS : NICE<br />
paragraphe 23 des statuts : “Un droit<br />
101<br />
Pour avis,<br />
Les actes et pièces relatifs à la liquidation<br />
seront déposés au Greffe du Tribu-<br />
de vote double est attribué à toutes les<br />
27<br />
actions entièrement libérées pour lesquelles<br />
il est justifié d’une inscription<br />
“MIDIBIO - DR MEGDAD”<br />
nal de Commerce de NICE, en annexe au<br />
SELARL au capital de 50.000 euros<br />
LE CHALET<br />
Registre du Commerce et des Sociétés.<br />
nominative depuis deux ans au moins<br />
Siège social :<br />
Société Civile Immobilière<br />
Pour avis, le liquidateur<br />
au nom du même actionnaire. En cas<br />
60 875, avenue du Général de Gaulle d’augmentation du capital par incorporation<br />
de réserves, bénéfices ou primes<br />
Au capital de 1.524,49 €<br />
06700 SAINT LAURENT DU VAR<br />
266, avenue de la Californie<br />
INTER-IMPORT<br />
RCS ANTIBES 522.458.447 d’émission, ce droit de vote double bénéficiera,<br />
dès leur émission, aux actions<br />
06200 NICE<br />
---------------<br />
SARL au capital de 7 622,45 €<br />
RCS NICE 353.170.335<br />
Siège social :<br />
Dissolution/liquidation<br />
nouvelles attribuées gratuitement à un<br />
---------------<br />
(N° de gestion 1990 D 00043)<br />
6 Bis avenue Durante<br />
actionnaire à raison d’actions anciennes<br />
L’associé unique a décidé, le 15 juillet<br />
---------------<br />
pour lesquelles il bénéficie déjà de ce<br />
Par jugement du Tribunal de Commerce<br />
06000 Nice<br />
2010, la dissolution-liquidation de la société<br />
à effet du même jour. Le siège de ou transférée en propriété perd le droit<br />
droit. Toute action convertie au porteur<br />
de NICE, en date du 10 avril 2009, Maître Siège de liquidation : 06200 Nice<br />
Marie-Claire FAIVRE-DUBOZ, administrateur<br />
judiciaire, 6, boulevard Dubou-<br />
R.C.S. Nice 392 050 357<br />
où les correspondances devront être tions prévues par la loi.”<br />
44 bd Napoléon III Le Kalinka la liquidation a été fixé au siège social de vote double sous réserve des excep-<br />
---------------<br />
chage, 06000 NICE, a été désignée en<br />
adressées.<br />
87<br />
Aux termes d’une décision en date du<br />
qualité de liquidateur amiable de la SCI<br />
L’associé unique, le même jour, a approuvé<br />
les comptes définitifs de liqui-<br />
Concernant l’annonce parue dans ce<br />
30/06/2010, les associés ont approuvé les<br />
LE CHALET avec mission de régulariser<br />
comptes définitifs de liquidation, donné<br />
la suite des opérations de liquidation de<br />
dation et déchargé Monsieur Mickael même journal le 06/08/2010 sous le numéro<br />
0548/360, il fallait lire : SARL”VB<br />
quitus au liquidateur et le décharge de<br />
la SCI.<br />
MEGDAD, demeurant 7, avenue de Diane<br />
son mandat et ont constaté la clôture de<br />
Les créanciers sont invités à se faire<br />
à ANTIBES 06600, liquidateur amiable et PARTICIPATIONS”.<br />
la liquidation de la société. Les formalités<br />
de dépôt et de radiation définitive<br />
connaître auprès du liquidateur amiable.<br />
constaté la clôture de la liquidation. Les<br />
113<br />
Pour avis unique<br />
comptes du liquidateur ont été déposés<br />
seront effectuées au Greffe du Tribunal<br />
47<br />
au Greffe du Tribunal de Commerce<br />
de Commerce de Nice<br />
d’ANTIBES.<br />
Pour avis Le liquidateur<br />
Pour avis<br />
189<br />
148