Université de Gand. Liber memorialis: notices biographiques
Université de Gand. Liber memorialis: notices biographiques Université de Gand. Liber memorialis: notices biographiques
CLEMENT DUSÀUSOy (1892) DusAUSOY, Clément, né à Virginal, le 24 janvier 1842. Professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré supérieur pour les sciences. Professeur au Collège communal de Nivelles, d'octobre 1867 à septembre 1871. Professeur à l'Athénée royal de Bruges, d'octobre 1872 à octobre 1884. Professeur à l'Athénée royal de Gand, d'octobre 1884 à février 1891. Répétiteur du cours d'analyse à l'École préparatoire du Génie civil, 13 février 1891. Chargé de cours à l'Université de Gand, 31 octobre 1892. Professeur extraordinaire, 27 oc- tobre 1893. Professeur ordinaire, 31 octobre 1898. Professeur émérite, 24 janvier 1912. Attributions : Chargé successivement des cours ci-après : éléments d'astronomie et de géodésie et d'astronomie physique, 31 octobre 1892; partie du cours d'analyse comprenant la géométrie analytique et les compléments d'algèbre; astronomie sphérique et éléments d'astronomie mathématique, astronomie mathématique et géodésie, 4 décembre 1894. Déchargé, le 4 décembre 1894, du cours d'analyse (partim), ainsi que des répétitions du cours de calcul différentiel et de calcul intégral. Chevalier de l'Ordre de Léopold, le 7 novembre 1903. Promu officier, le 22 mai 1912. Croix civique de 1""^ classe, le 20 décembre 1903. Médaille commémorative, le 26 janvier 1906.
GEORGES DE RYCKERE (1893) DE Ryckere, Georges-Louis-François-Emma, né à Courtrai, le 7 juillet 1868. Ingénieur électricien, octobre 1891. Ingénieur civil, octo- bre 1890. Nommé par arrêté royal du 23 janvier 1893, directeur du laboratoire et des exercices pratiques d'électricité. Chargé du cours d'électricité et de ses applications, 28 juin 1893. Démissionné honorablement sur sa demande, 26 janvier 1895.
- Page 275 and 276: FRANÇOIS VAN R7SSELBERGHE 271 ses
- Page 277 and 278: FRANÇOIS VAN R/SSELBERGHE 273 Desc
- Page 279 and 280: CLÉMENT SERVAIS 275 Applications d
- Page 281 and 282: VICTOR FOULON (1885) Foulon, Victor
- Page 283 and 284: VICTOR FOULON 279 des matières tex
- Page 285 and 286: JULES MAC LEOD (1885) Mac Leod, Jul
- Page 287 and 288: JULES MAC LEOD 983 ces naturelles
- Page 289 and 290: JULES MAC LEOD 285 1883. Het zoutge
- Page 291 and 292: JULES MAC LEOD 287 1891. Compte-ren
- Page 293 and 294: JULES MAC LEOD 289 1907. A'aor aanl
- Page 295 and 296: W. DE LA ROyÈRE 291 d'électrochim
- Page 297 and 298: A.-F. RENARD 293 Dès 1883, il quit
- Page 299 and 300: A.-F. RENARD 295 attributions, ains
- Page 301 and 302: A.-F. RENARD 297 de Gand en 1888, s
- Page 303 and 304: A.-F. RENARD 299 42. Recherches mic
- Page 305 and 306: A.-F. RENARD 301 V. Autres mémoire
- Page 307 and 308: F. KEELHOFP 305 Chevalier de l'Ordr
- Page 309 and 310: EDMOND VAN AUBEL 305 Par arrêté r
- Page 311 and 312: EDMOND VAN AUBEL 307 speziâsche Wa
- Page 313 and 314: LOUIS CLOQUET (1890) Cloquet, Louis
- Page 315 and 316: LOUIS CLOQUET 3T1 Rédaction de la
- Page 317 and 318: FRÉDÉRIC WOLTERS (1891) WoLTERS,
- Page 319 and 320: N. VÀNDEVyVER (1891) Vandevyver, N
- Page 321 and 322: 1911. Diagframmes du psychromètre
- Page 323 and 324: FRÉDÉRIC SWÀRTS (1891) SwARTS, F
- Page 325: 1907. Sur la chJoruratJon de l'alco
- Page 329 and 330: ALPHONSE DEMOUI IN 325 Chargé, en
- Page 331 and 332: ALPHONSE DEMOULIN 327 Sur les surfa
- Page 333 and 334: FR. STÔBER (1894) Stôber, Franço
- Page 335 and 336: ROCH BOULVIN (1895) BouLVÀiN (dit
- Page 337 and 338: J.-F. VANDERLINDEN 333 Chargé, par
- Page 339 and 340: EMILE FÀGNÀRT (1896) Fagnàrt, É
- Page 341 and 342: EMILE FAGNART 337 un livre sur la p
- Page 343 and 344: ARTHUR CLAEYS 339 Les notes qu'il a
- Page 345 and 346: 1902. Moteur asynchrone infiniphas
- Page 347 and 348: JEAN-BAPTISTE STEENACKERS 343 Plac
- Page 349 and 350: JOSEPH TÀITSCH (1898) Taitsch, Jos
- Page 351 and 352: FERNAND VAN ORTROY 347 la Couronne
- Page 353 and 354: EMILE WÀSTEELS (1899) Wàsteels, C
- Page 355 and 356: EMILE WASTEELS 351 Sur la courbure
- Page 357 and 358: OSCAR STEELS (1899) Steels, Oscar-I
- Page 359 and 360: CAMILLE DE BRUYNE (1900) De Bruyne,
- Page 361 and 362: CAMILLE DE BRUYNE 357 le travail fo
- Page 363 and 364: EUGENE COBBÀERT (T902) CoBBAERT, E
- Page 365 and 366: XAVffiR STAINIER 361 surveillance e
- Page 367 and 368: F. Extrait de XAVIER STAINIER 563 :
- Page 369 and 370: XAVIER STAINIER 565 Documents conce
- Page 371 and 372: XAVIER STAINIER 367 Sur la structur
- Page 373 and 374: JULES CORNET (1903) Cornet, Jules,
- Page 375 and 376: JULES CORNET 371 dition Bia-Francqu
CLEMENT DUSÀUSOy<br />
(1892)<br />
DusAUSOY, Clément, né à Virginal, le 24 janvier 1842.<br />
Professeur agrégé <strong>de</strong> l'enseignement moyen du <strong>de</strong>gré<br />
supérieur pour les sciences.<br />
Professeur au Collège communal <strong>de</strong> Nivelles, d'octobre 1867<br />
à septembre 1871. Professeur à l'Athénée royal <strong>de</strong> Bruges,<br />
d'octobre 1872 à octobre 1884. Professeur à l'Athénée royal<br />
<strong>de</strong> <strong>Gand</strong>, d'octobre 1884 à février 1891.<br />
Répétiteur du cours d'analyse à l'École préparatoire du<br />
Génie civil, 13 février 1891. Chargé <strong>de</strong> cours à l'<strong>Université</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>Gand</strong>, 31 octobre 1892. Professeur extraordinaire, 27 oc-<br />
tobre 1893. Professeur ordinaire, 31 octobre 1898. Professeur<br />
émérite, 24 janvier 1912.<br />
Attributions : Chargé successivement <strong>de</strong>s cours ci-après :<br />
éléments d'astronomie et <strong>de</strong> géodésie et d'astronomie physique,<br />
31 octobre 1892; partie du cours d'analyse comprenant<br />
la géométrie analytique et les compléments d'algèbre; astronomie<br />
sphérique et éléments d'astronomie mathématique,<br />
astronomie mathématique et géodésie, 4 décembre 1894.<br />
Déchargé, le 4 décembre 1894, du cours d'analyse (partim),<br />
ainsi que <strong>de</strong>s répétitions du cours <strong>de</strong> calcul différentiel et <strong>de</strong><br />
calcul intégral.<br />
Chevalier <strong>de</strong> l'Ordre <strong>de</strong> Léopold, le 7 novembre 1903.<br />
Promu officier, le 22 mai 1912. Croix civique <strong>de</strong> 1""^ classe, le<br />
20 décembre 1903. Médaille commémorative, le 26 janvier 1906.