CORPS DIPLOMATIQUE - EU Bookshop - Europa
CORPS DIPLOMATIQUE - EU Bookshop - Europa CORPS DIPLOMATIQUE - EU Bookshop - Europa
24 PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION (SUITE) GÉORGIE S.E. Mme Salome SAMADASHVILI ......................................................29 novembre 2005 CUBA S.E. M. Elio RODRIGUEZ PERDOMO ....................................................12 décembre 2005 BHOUTAN S.E. M. Sonam Tobden RABGYE ...........................................................20 décembre 2005 SAINT-MARIN S.E. M. Gian Nicola FILIPPI BALESTRA ................................................20 décembre 2005 SAMOA S.E. M. Tuala Falani CHAN TUNG .................................................................31 janvier 2006 TURQUIE S.E. M. Volkan BOZKIR ....................................................................................31 janvier 2006 NORVÈGE S.E. Mme Oda Helen SLETNES .....................................................................31 janvier 2006 ÉMIRATS ARABES UNIS S.E. M. Mohammed Salem Obeid ALSUWEIDI ........................................20 février 2006 LESOTHO S.E. Mme Mamoruti TIHELI ............................................................................20 février 2006 ISLANDE S.E. M. Stefán Haukur JÓHANNESSON ......................................................27 février 2006 RWANDA S.E. M. Joseph BONESHA ...................................................................................21 mars 2006 COLOMBIE S.E. M. Carlos Holmes TRUJILLO GARCIA .....................................................28 mars 2006 AFRIQUE DU SUD S.E. M. Anil SOOKLAL ............................................................................................19 juin 2006 TANZANIE S.E. M. Simon Uforosia Ralph MLAY ............................................................ 17 juillet 2006
25 PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION (SUITE) GHANA S.E. Mme Nana Bema KUMI ............................................................................ 17 juillet 2006 MACÉDOINE (ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE) S.E. M. Blerim REKA ........................................................................................... 17 juillet 2006 GUATEMALA S.E. M. Antonio Fernando ARENALES FORNO ......................................... 17 juillet 2006 PHILIPPINES S.E. Mme Cristina Garcia ORTEGA ................................................................ 17 juillet 2006 MADAGASCAR S.E. M. Jeannot RAKOTOMALALA.......................................................15 septembre 2006 CHILI S.E. M. Juan SALAZAR .............................................................................15 septembre 2006 CANADA S.E. M. Ross HORNBY ..............................................................................15 septembre 2006 SEYCHELLES S.E. M. Barry FAURE ......................................................................................... 4 octobre 2006 JORDANIE S.E. M. Ahmad MASA’DEH......................................................................14 novembre 2006 CONGO (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU) S.E. M. Corneille YAMBU-A-NGOYI .....................................................14 novembre 2006 MONTENEGRO S.E. Mme Slavica MILAČIĆ .........................................................................4 décembre 2006 OUGANDA S.E. M. Stephen T. Kapimpina KATENTA-APULI .................................4 décembre 2006 URUGUAY S.E. M. Luis SICA BERGARA ...........................................................................22 janvier 2007 SINGAPOUR S.E. M. Anil Kumar NAYAR .............................................................................22 janvier 2007
- Page 1: COMMISSION EUROPÉENNE CORPS DIPLOM
- Page 4 and 5: Europe Direct est un service destin
- Page 7: COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEEN
- Page 10 and 11: 5. Lorsque les Communautés europé
- Page 12 and 13: sera en principe remis au Chef de M
- Page 14 and 15: qualité de Vice-Doyen et le rempla
- Page 16 and 17: de départ des membres du personnel
- Page 18 and 19: mission compétent pour les relatio
- Page 20 and 21: 18 Visites - Site web Protocole - C
- Page 23 and 24: 21 PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION
- Page 25: 23 PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION
- Page 29 and 30: 27 PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION
- Page 31 and 32: 29 PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION
- Page 33: Missions accréditées auprès des
- Page 36 and 37: 34 AFRIQUE DU SUD (RÉPUBLIQUE D’
- Page 38 and 39: 36 ALBANIE (RÉPUBLIQUE D’ALBANIE
- Page 40 and 41: 38 ALGÉRIE (suite) M. Mohamed SOUM
- Page 42 and 43: 40 ANGOLA (RÉPUBLIQUE D’ANGOLA)
- Page 44 and 45: 42 ARABIE SAOUDITE (ROYAUME D’ARA
- Page 46 and 47: 44 ARMÉNIE (RÉPUBLIQUE D’ARMÉN
- Page 48 and 49: 46 M. Allen Clive BRYCE ...........
- Page 50 and 51: 48 BAHAMAS (COMMONWEALTH DES BAHAMA
- Page 52 and 53: S.E. 50 BANGLADESH (RÉPUBLIQUE POP
- Page 54 and 55: 52 BÉLARUS (RÉPUBLIQUE DU BÉLARU
- Page 56 and 57: 54 BELIZE (BELIZE) Chancellerie dip
- Page 58 and 59: 56 BÉNIN (suite) M. Thomas D. AHOH
- Page 60 and 61: 58 BOLIVIE (RÉPUBLIQUE DE BOLIVIE)
- Page 62 and 63: 60 BOTSWANA (RÉPUBLIQUE DU BOTSWAN
- Page 64 and 65: 62 BRÉSIL (suite) M. Marcos RODRIG
- Page 66 and 67: 64 BURKINA FASO (BURKINA FASO) Chan
- Page 68 and 69: 66 BURUNDI (RÉPUBLIQUE DU BURUNDI)
- Page 70 and 71: 68 CAMEROUN (RÉPUBLIQUE DU CAMEROU
- Page 72 and 73: 70 Mme Laurie SUSTERSICH ..........
- Page 74 and 75: 72 CAP-VERT (RÉPUBLIQUE DU CAP-VER
24<br />
PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION (SUITE)<br />
GÉORGIE<br />
S.E. Mme Salome SAMADASHVILI ......................................................29 novembre 2005<br />
CUBA<br />
S.E. M. Elio RODRIGUEZ PERDOMO ....................................................12 décembre 2005<br />
BHOUTAN<br />
S.E. M. Sonam Tobden RABGYE ...........................................................20 décembre 2005<br />
SAINT-MARIN<br />
S.E. M. Gian Nicola FILIPPI BALESTRA ................................................20 décembre 2005<br />
SAMOA<br />
S.E. M. Tuala Falani CHAN TUNG .................................................................31 janvier 2006<br />
TURQUIE<br />
S.E. M. Volkan BOZKIR ....................................................................................31 janvier 2006<br />
NORVÈGE<br />
S.E. Mme Oda Helen SLETNES .....................................................................31 janvier 2006<br />
ÉMIRATS ARABES UNIS<br />
S.E. M. Mohammed Salem Obeid ALSUWEIDI ........................................20 février 2006<br />
LESOTHO<br />
S.E. Mme Mamoruti TIHELI ............................................................................20 février 2006<br />
ISLANDE<br />
S.E. M. Stefán Haukur JÓHANNESSON ......................................................27 février 2006<br />
RWANDA<br />
S.E. M. Joseph BONESHA ...................................................................................21 mars 2006<br />
COLOMBIE<br />
S.E. M. Carlos Holmes TRUJILLO GARCIA .....................................................28 mars 2006<br />
AFRIQUE DU SUD<br />
S.E. M. Anil SOOKLAL ............................................................................................19 juin 2006<br />
TANZANIE<br />
S.E. M. Simon Uforosia Ralph MLAY ............................................................ 17 juillet 2006