ORDONNANCE DE CLÔTURE
ORDONNANCE DE CLÔTURE ORDONNANCE DE CLÔTURE
002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / No: D427 990. Finalement, un télégramme daté du 15 juin 1977, envoyé à « Frêre respecté » et copié à Nuon Chea par Um Neng alias Vy, en sa capacité de Secrétaire de la Zone Est, informe de l’arrestation de 209 Jaraï vietnamiens par la division 801 4101 . Comme décrit dans la section relative au Centre de sécurité d’Au Kanseng, ces derniers ont ensuite été exécutés. Réglementation du mariage 991. Par les différents rôles qu’il a exercé au sein du PCK, Nuon Chea a participé à la réglementation des mariages au Cambodge. 992. Nuon Chea a été partie prenante dans la diffusion à l’échelle nationale des instructions relatives à la réglementation des mariages. Il a reconnu à plusieurs reprise que le PKC avait un plan sur cinq ans d’augmenter à 15 millions la population du Cambodge “Pour faire la révolution, on a besoin du peuple ; pour construire le pays, on a besoin du peuple aussi» 4102 . Nuon Chea a également participé à cette politique en assurant la diffusion du code moral révolutionnaire du PCK, et en participant à la création et à la distribution des revues Jeunesse révolutionnaire et Étendard révolutionnaire, ainsi qu’en participant à la programmation des émissions de radio . Connaissance de l’existence d’un conflit armé international 993. Nuon Chea avait connaissance de l’existence d’un conflit armé international ininterrompu entre le Cambodge et le Vietnam entre le mois d’avril 1975 et jusqu’au 6 janvier 1979 au moins. Il était au fait de la première étape du conflit avec ce pays, dans les mois qui ont suivi le 17 avril 1975 4103 . Il a aussi été informé de la situation militaire et des négociations avec le Vietnam du fait qu’il a participé aux réunions du Comité permanent du PCK en date des 2 novembre 1975, 9 janvier 1976, 22 février 1976, 11 mars 1976, 26 mars 1976 et 14 mai 1976 4104 . Il y a aussi des preuves montrant que Nuon Chea a négocié avec les autorités vietnamiennes 4105 . Il savait quelle était la situation sur les différents fronts et à la frontière avec le Vietnam (mouvements de troupes, offensives militaires et pertes) grâce aux télégrammes qui lui étaient envoyés par les troupes sur le terrain. Certains de ces télégrammes ont été retrouvés et montrent qu’il a été mis en copie pour beaucoup d’entre eux entre le 26 janvier 1976 et le 22 août 1978. Leur fréquence s’est accrue – atteignant parfoirs plusieurs par jours – avec l’escalade du conflit 4106 . Il a aussi reçu des télégrammes relatifs aux relations internationales et diplomatiques faisant état du conflit 4107 . Enfin, il a prononcé des discours 4108 Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, Route nationale 4, Choam Chao, Dangkao, Phnom Penh Boite postale 71, Phnom Penh. Tel: +855(0)23 218914 Fax: +855(0) 23 218941. 272
002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / No: D427 et mené des réunions politiques, notamment à l’intention des membres de l’ARK, à l’occasion desquels il a parlé du conflit avec le Vietnam 4109 . B. IENG SARY 4110 Contexte 994. Ieng Sary débuta ses activités politiques dans les années 1940, lorsqu’il était étudiant au Lycée Sisowath 4111 . A la même époque, il rencontra Ieng Thirith 4112 et Saloth Sar 4113 . 995. En 1950, Ieng Sary partit étudier à Paris 4114 . Il devint à cette époque, membre du Parti Communiste français (PCF) avec Pol Pot et Khieu Samphan 4115 . Il fut également l’un des fondateurs du Cercle marxiste des étudiants khmers 4116 . 996. De retour à Phnom Penh en 1957 4117 , Ieng Sary rejoignit le Parti Révolutionnaire du Peuple Khmer (PRPK) 4118 . Il occupa, jusqu’à son entrée dans la clandestinité en 1963 4119 , un emploi de professeur d'Histoire et géographie au Collège privé de Kampucheabot 4120 . 997. En 1960, Ieng Sary participa au Premier congrès du Parti des travailleurs Khmers (PTK), anciennement PRPK, et prédécesseur du PCK 4121 . Il fut élu au Comité central et devint un membre suppléant du Comité permanent, devenant ainsi numéro quatre du parti 4122 . Au second Congrès du Parti en 1963, il fut élu membre titulaire du Comité permanent 4123 . 998. En avril 1963, après avoir été identifié par Sihanouk comme l’un des 34 « gauchistes », Ieng Sary s’enfuit à la frontière vietnamienne pour rejoindre Son Sen et Pol Pot 4124 . En 1966, Ieng Sary et les autres dirigeants du PCK se déplacèrent à Ratanakiri, dans le Nord-Est, où un nouvel Etat major du Comité central fut mis en place 4125 . Ieng Sary devint alors le Secrétaire de la Zone Nord-Est 4126 . 999. En 1970, Ieng Sary se rendit à Hanoi où il organisa la station de radio « la voix du FUNK » 4127 , dirigée ensuite par Ieng Thirith. Depuis Hanoi, Ieng Sary se déplaça à Pékin où il fut en charge des relations avec le Parti communiste chinois. A partir de 1971, il fut basé de façon permanente à Pékin 4128 . Il devint dans le même temps, « Envoyé spécial de la résistance interne à Pékin » et chargé des relations avec Norodom Sihanouk 4129 . Ses rôles et fonctions pendant son séjour en Chine sont décrits dans la section de la présente Ordonnance intitulée « Cambodgiens rentrés au pays ». Pendant cette période, Ieng Sary retourna deux fois au Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, Route nationale 4, Choam Chao, Dangkao, Phnom Penh Boite postale 71, Phnom Penh. Tel: +855(0)23 218914 Fax: +855(0) 23 218941. 273
- Page 221 and 222: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 223 and 224: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 225 and 226: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 227 and 228: Le profil des mariés E. LA REGLEME
- Page 229 and 230: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 231 and 232: Les suites du mariage 002/19-09-200
- Page 233 and 234: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 235 and 236: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 237 and 238: Centre de sécurité S-21 et du cam
- Page 239 and 240: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 241 and 242: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 243 and 244: Première phase 002/19-09-2007-ECCC
- Page 245 and 246: Coopératives et camps de travail 0
- Page 247 and 248: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 249 and 250: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 251 and 252: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 253 and 254: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 255 and 256: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 257 and 258: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 259 and 260: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 261 and 262: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 263 and 264: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 265 and 266: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 267 and 268: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 269 and 270: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 271: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 275 and 276: Vice-Premier Ministre chargé des a
- Page 277 and 278: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 279 and 280: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 281 and 282: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 283 and 284: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 285 and 286: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 287 and 288: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 289 and 290: Connaissance et mise en œuvre de c
- Page 291 and 292: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 293 and 294: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 295 and 296: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 297 and 298: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 299 and 300: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 301 and 302: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 303 and 304: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 305 and 306: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 307 and 308: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 309 and 310: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 311 and 312: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 313 and 314: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 315 and 316: Autres rôles 002/19-09-2007-ECCC-O
- Page 317 and 318: Association avec d’autres hauts d
- Page 319 and 320: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 321 and 322: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / No: D427<br />
et mené des réunions politiques, notamment à l’intention des membres de l’ARK, à l’occasion<br />
desquels il a parlé du conflit avec le Vietnam 4109 .<br />
B. IENG SARY 4110<br />
Contexte<br />
994. Ieng Sary débuta ses activités politiques dans les années 1940, lorsqu’il était étudiant au<br />
Lycée Sisowath 4111 . A la même époque, il rencontra Ieng Thirith 4112 et Saloth Sar 4113 .<br />
995. En 1950, Ieng Sary partit étudier à Paris 4114 . Il devint à cette époque, membre du Parti<br />
Communiste français (PCF) avec Pol Pot et Khieu Samphan 4115 . Il fut également l’un des<br />
fondateurs du Cercle marxiste des étudiants khmers 4116 .<br />
996. De retour à Phnom Penh en 1957 4117 , Ieng Sary rejoignit le Parti Révolutionnaire du Peuple<br />
Khmer (PRPK) 4118 . Il occupa, jusqu’à son entrée dans la clandestinité en 1963 4119 , un emploi<br />
de professeur d'Histoire et géographie au Collège privé de Kampucheabot 4120 .<br />
997. En 1960, Ieng Sary participa au Premier congrès du Parti des travailleurs Khmers (PTK),<br />
anciennement PRPK, et prédécesseur du PCK 4121 . Il fut élu au Comité central et devint un<br />
membre suppléant du Comité permanent, devenant ainsi numéro quatre du parti 4122 . Au<br />
second Congrès du Parti en 1963, il fut élu membre titulaire du Comité permanent 4123 .<br />
998. En avril 1963, après avoir été identifié par Sihanouk comme l’un des 34 « gauchistes », Ieng<br />
Sary s’enfuit à la frontière vietnamienne pour rejoindre Son Sen et Pol Pot 4124 . En 1966, Ieng<br />
Sary et les autres dirigeants du PCK se déplacèrent à Ratanakiri, dans le Nord-Est, où un<br />
nouvel Etat major du Comité central fut mis en place 4125 . Ieng Sary devint alors le Secrétaire<br />
de la Zone Nord-Est 4126 .<br />
999. En 1970, Ieng Sary se rendit à Hanoi où il organisa la station de radio « la voix du<br />
FUNK » 4127 , dirigée ensuite par Ieng Thirith. Depuis Hanoi, Ieng Sary se déplaça à Pékin où<br />
il fut en charge des relations avec le Parti communiste chinois. A partir de 1971, il fut basé de<br />
façon permanente à Pékin 4128 . Il devint dans le même temps, « Envoyé spécial de la résistance<br />
interne à Pékin » et chargé des relations avec Norodom Sihanouk 4129 . Ses rôles et fonctions<br />
pendant son séjour en Chine sont décrits dans la section de la présente Ordonnance intitulée<br />
« Cambodgiens rentrés au pays ». Pendant cette période, Ieng Sary retourna deux fois au<br />
Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, Route nationale 4, Choam Chao, Dangkao, Phnom Penh<br />
Boite postale 71, Phnom Penh. Tel: +855(0)23 218914 Fax: +855(0) 23 218941.<br />
273