F18(I)14-16,18,22,25 L-Q - Archives nationales
F18(I)14-16,18,22,25 L-Q - Archives nationales F18(I)14-16,18,22,25 L-Q - Archives nationales
Liste générale des brevetés de l’Imprimerie et de la Librairie (1 er Empire et Restauration) Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 482. Remarques : Brevet de tolérance. Cet imprimeur a donné sa démission en renvoyant son brevet le 7 juin 1813.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 482. MAGNY (Jean-Baptiste). Résidence : Avignon (Vaucluse). lithographe Date du brevet : 22 août 1826, n° 113.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 113. MAGOT, veuve BRUNET (Pélagie, Apolline) : nom cité comme successeur dans la notice BRUNET (André, Georges). MAHÉ, voir BIZETTE, veuve née MAHÉ (Jeanne, Mathurine). MAHIEUX (Charles, Nicolas). Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : rue Saint-Jacques, 21. libraire Date du brevet : 22 juin 1824, n° 2095. Prédécesseur : BRUNET (Thomas), n° 1023. Successeur : FURNE (Charles), n° 2338. Remplacement le : 31 oct. 1826. Remarques : — En remplacement de Brunet père, démissionnaire, n° 1023. — Démissionnaire, remplacé [le 31 oct. 1826] par Furne, n° 2338.Cote : F/18/1797. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2095. MAILFAIT : nom cité dans la notice GRENIER (Louis, Édouard). MAILLARD (Nicolas). Résidence : Toul (Meurthe, auj. Meurtheet-Moselle). libraire Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de n°] --> 281. Remarques : Brevet rénové le 20 juill. 1818, n° 281.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 281 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non paginée (Meurthe) (en 1818). MAILLARD, veuve née DELACROIX (Reine, Marguerite, Eugénie, Nicaise). Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : rue Saint-Honoré, 354 (en 1812). libraire Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°].Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15. MAILLARD, voir AUGER, née MAILLARD (Jeanne). MAILLE (Jules, Louis) : nom cité comme successeur dans la notice MONGIE, jeune (Léonard). MAILLET (César, Nicolas). Résidence : Troyes (Aube). libraire Date du brevet : 29 oct. 1819, n° 780. Successeur : PETIT (Pierre, Paul), n° 2376, 6 mars 1827 (à Troyes). — MAILLET (Jean-Pierre, Émile), 21 nov. 1859 (à Paris). Remplacement le : 6 mars 1827. Remarques : — Démissionnaire, remplacé par Petit, n° 2376. — [Sera de nouveau breveté libraire, à Paris, le 21 nov. 1851. Décédé, remplacé le 21 nov. 1859 par MAILLET (Jean-Pierre, Émile), son fils.]Cote : F/18/1797 (Paris). [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 780, *F/18(I)/16, page 17 des départements (Aube). MAILLET (Jean, Louis). Décès : août 1816.——— Résidence : Lyon (Rhône). imprimeur en lettres Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 824. Successeur : AYNÉ (Joseph), n° 1496. Remplacement le : 8 août 1816. Remarques : Décédé le …, remplacé par son gendre, Ayné, n° 1496.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 824. libraire Date du brevet : 14 juill. 1813, [pas de n°] --> 495.Remarques : — Brevet rénové le 1er août 1818, n° 495. — Décédé en août 1816.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 495 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non paginée (Rhône) (en 1818). MAILLET (Jean-Pierre, Émile) : nom cité comme successeur dans la notice MAILLET (César, Nicolas). 308
Liste générale des brevetés de l’Imprimerie et de la Librairie (1 er Empire et Restauration) MAILLET de GUION (François) : nom cité dans la notice GUION (Prosper, Antoine, Camille). MAILLY (Guillaume, Louis, Joseph). Résidence : Bruxelles (Dyle, auj. Belgique). imprimeur en lettres Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 281.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 281. MAIMBOURG (Antoine). Résidence : Sainte-Menehould (Marne). libraire Date du brevet : 1er mars 1821, n° 1568.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1568, *F/18(I)/16, partie non paginée (Marne). MAINVILLE (Ambroise) : nom cité comme successeur dans la notice DORLÉANS (Charles, Boniface). — nom cité comme successeur dans la notice THOMAS (François, Hippolyte). MAIRE (Pierre). Résidence : Pont-à-Mousson (Meurthe, auj. Meurthe-et-Moselle). libraire Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de n°] --> 288. Remarques : — Brevet rénové le 20 juill. 1818, n° 288. — "Mort (lettre du préfet du 20 sept. 1822)."[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 288 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non paginée (Meurthe), qui porte en "Observations" cette remarque : "Mort (lettre du préfet du 20 sept. 1822)" (en 1818). MAIRE (Pierre, Auguste). Résidence : Lyon (Rhône). libraire Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de n°] --> 496. Remarques : — Brevet rénové le 1er août 1818, n° 496. — Démissionnaire, remplacé par Micolot le 19 nov. 1841, n° 6779.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 496 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non paginée (Rhône) (en 1818). MAIRE-NYON (Étienne, François). Décès : 1833.——— Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : quai de Conti, 13. libraire Date du brevet : 17 févr. 1824, n° 2041. Prédécesseur : NYON, veuve née AUMONT (Françoise, Élisabeth), n° 1035. Successeur : NYON, veuve MAIRE (Aglaé, Henriette), sa veuve. Remplacement le : 4 avr. 1867. Remarques : — En remplacement de la dame Aumont veuve Nyon [sa belle-mère], n° 1035. — Étienne Maire est parfois signalé LEMAIRE (lettre du 29 juin 1824) et la maison intitulée LEMAIRE-NYON. — Remplacé par NYON, veuve MAIRE (Aglaé, Henriette), sa veuve, le 4 avr. 1867 [d'après le dossier de cette dernière, elle était veuve depuis 1833…].Cote : F/18/1798 [MAIRE (Étienne, François)]. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2041. MAIRET (Jean). Résidence : Dijon (Côte-d'Or). lithographe Date du brevet : 1er avr. 1818, n° 12.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 12. 309 MAIRET (Jean, François). Résidence : Dijon (Côte-d'Or). libraire Date du brevet : 31 août 1819, n° 778. Successeur : DÉCAILLY (Philibert), n° 2395. Remplacement le : 22 mai 1827. Remarques : Démissionnaire, remplacé par Décailly, n° 2395.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 778, *F/18(I)/16, page 41 des départements (Côte-d'Or). MAISNEL, fils (Frédéric). Résidence : Amiens (Somme). imprimeur en lettres Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 950 --> 1603. Successeur : CARON (Auguste, Jean- Baptiste), n° 2274. Remplacement le : 10 févr. 1824. Remarques : — Brevet rénové le 1er sept. 1816, n° 1603, enregistré le 27 sept. 1817. — Démissionnaire, remplacé par Caron, n° 2274.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22,
- Page 45 and 46: Liste générale des brevetés de l
- Page 47 and 48: Liste générale des brevetés de l
- Page 49 and 50: Liste générale des brevetés de l
- Page 51 and 52: Liste générale des brevetés de l
- Page 53 and 54: Liste générale des brevetés de l
- Page 55 and 56: Liste générale des brevetés de l
- Page 57 and 58: Liste générale des brevetés de l
- Page 59 and 60: Liste générale des brevetés de l
- Page 61 and 62: Liste générale des brevetés de l
- Page 63 and 64: Liste générale des brevetés de l
- Page 65 and 66: Liste générale des brevetés de l
- Page 67 and 68: Liste générale des brevetés de l
- Page 69 and 70: Liste générale des brevetés de l
- Page 71 and 72: Liste générale des brevetés de l
- Page 73 and 74: Liste générale des brevetés de l
- Page 75 and 76: Liste générale des brevetés de l
- Page 77 and 78: Liste générale des brevetés de l
- Page 79 and 80: Liste générale des brevetés de l
- Page 81 and 82: Liste générale des brevetés de l
- Page 83 and 84: Liste générale des brevetés de l
- Page 85 and 86: Liste générale des brevetés de l
- Page 87 and 88: Liste générale des brevetés de l
- Page 89 and 90: Liste générale des brevetés de l
- Page 91 and 92: Liste générale des brevetés de l
- Page 93 and 94: Liste générale des brevetés de l
- Page 95: Liste générale des brevetés de l
- Page 99 and 100: Liste générale des brevetés de l
- Page 101 and 102: Liste générale des brevetés de l
- Page 103 and 104: Liste générale des brevetés de l
- Page 105 and 106: Liste générale des brevetés de l
- Page 107 and 108: Liste générale des brevetés de l
- Page 109 and 110: Liste générale des brevetés de l
- Page 111 and 112: Liste générale des brevetés de l
- Page 113 and 114: Liste générale des brevetés de l
- Page 115 and 116: Liste générale des brevetés de l
- Page 117 and 118: Liste générale des brevetés de l
- Page 119 and 120: Liste générale des brevetés de l
- Page 121 and 122: Liste générale des brevetés de l
- Page 123 and 124: Liste générale des brevetés de l
- Page 125 and 126: Liste générale des brevetés de l
- Page 127 and 128: Liste générale des brevetés de l
- Page 129 and 130: Liste générale des brevetés de l
- Page 131 and 132: Liste générale des brevetés de l
- Page 133 and 134: Liste générale des brevetés de l
- Page 135 and 136: Liste générale des brevetés de l
- Page 137 and 138: Liste générale des brevetés de l
- Page 139 and 140: Liste générale des brevetés de l
- Page 141 and 142: Liste générale des brevetés de l
- Page 143 and 144: Liste générale des brevetés de l
- Page 145 and 146: Liste générale des brevetés de l
Liste générale des brevetés de l’Imprimerie et de la Librairie (1 er Empire et Restauration)<br />
Date du brevet : 20 juill. <strong>18</strong>11, n° 482.<br />
Remarques : Brevet de tolérance. Cet<br />
imprimeur a donné sa démission en<br />
renvoyant son brevet le 7 juin<br />
<strong>18</strong>13.[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>22</strong>, n°<br />
482.<br />
MAGNY (Jean-Baptiste).<br />
Résidence : Avignon (Vaucluse).<br />
lithographe<br />
Date du brevet : <strong>22</strong> août <strong>18</strong>26, n°<br />
113.[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/24, n°<br />
113.<br />
MAGOT, veuve BRUNET (Pélagie,<br />
Apolline) : nom cité comme successeur<br />
dans la notice BRUNET (André, Georges).<br />
MAHÉ, voir BIZETTE, veuve née MAHÉ<br />
(Jeanne, Mathurine).<br />
MAHIEUX (Charles, Nicolas).<br />
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).<br />
Domicile : rue Saint-Jacques, 21.<br />
libraire<br />
Date du brevet : <strong>22</strong> juin <strong>18</strong>24, n° 2095.<br />
Prédécesseur : BRUNET (Thomas), n°<br />
1023.<br />
Successeur : FURNE (Charles), n° 2338.<br />
Remplacement le : 31 oct. <strong>18</strong>26.<br />
Remarques :<br />
— En remplacement de Brunet père,<br />
démissionnaire, n° 1023.<br />
— Démissionnaire, remplacé [le 31 oct.<br />
<strong>18</strong>26] par Furne, n° 2338.Cote : F/<strong>18</strong>/1797.<br />
[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n° 2095.<br />
MAILFAIT : nom cité dans la notice<br />
GRENIER (Louis, Édouard).<br />
MAILLARD (Nicolas).<br />
Résidence : Toul (Meurthe, auj. Meurtheet-Moselle).<br />
libraire<br />
Date du brevet : 1er janv. <strong>18</strong>13, [pas de<br />
n°] --> 281. Remarques : Brevet rénové<br />
le 20 juill. <strong>18</strong><strong>18</strong>, n° 281.[Enregistrement en<br />
: ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>14</strong> et 15 (en <strong>18</strong>13, pas de n°<br />
affecté) et *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n° 281 (en <strong>18</strong><strong>18</strong>),<br />
*F/<strong>18</strong>(I)/<strong>16</strong>, partie non paginée (Meurthe)<br />
(en <strong>18</strong><strong>18</strong>).<br />
MAILLARD, veuve née DELACROIX<br />
(Reine, Marguerite, Eugénie, Nicaise).<br />
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).<br />
Domicile : rue Saint-Honoré, 354 (en<br />
<strong>18</strong>12).<br />
libraire<br />
Date du brevet : 1er oct. <strong>18</strong>12, [pas de<br />
n°].Cote : Pas de dossier en F/<strong>18</strong> parmi les<br />
brevetés de Paris. [Enregistrement en : ]<br />
*F/<strong>18</strong>(I)/<strong>14</strong> et 15.<br />
MAILLARD, voir AUGER, née MAILLARD<br />
(Jeanne).<br />
MAILLE (Jules, Louis) : nom cité comme<br />
successeur dans la notice MONGIE, jeune<br />
(Léonard).<br />
MAILLET (César, Nicolas).<br />
Résidence : Troyes (Aube).<br />
libraire<br />
Date du brevet : 29 oct. <strong>18</strong>19, n° 780.<br />
Successeur : PETIT (Pierre, Paul), n°<br />
2376, 6 mars <strong>18</strong>27 (à Troyes). —<br />
MAILLET (Jean-Pierre, Émile), 21 nov.<br />
<strong>18</strong>59 (à Paris).<br />
Remplacement le : 6 mars <strong>18</strong>27.<br />
Remarques :<br />
— Démissionnaire, remplacé par Petit,<br />
n° 2376.<br />
— [Sera de nouveau breveté libraire, à<br />
Paris, le 21 nov. <strong>18</strong>51. Décédé, remplacé le<br />
21 nov. <strong>18</strong>59 par MAILLET (Jean-Pierre,<br />
Émile), son fils.]Cote : F/<strong>18</strong>/1797 (Paris).<br />
[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n° 780,<br />
*F/<strong>18</strong>(I)/<strong>16</strong>, page 17 des départements<br />
(Aube).<br />
MAILLET (Jean, Louis).<br />
Décès : août <strong>18</strong><strong>16</strong>.———<br />
Résidence : Lyon (Rhône).<br />
imprimeur en lettres<br />
Date du brevet : 15 juill. <strong>18</strong>11, n° 824.<br />
Successeur : AYNÉ (Joseph), n° <strong>14</strong>96.<br />
Remplacement le : 8 août <strong>18</strong><strong>16</strong>.<br />
Remarques : Décédé le …, remplacé par<br />
son gendre, Ayné, n° <strong>14</strong>96.[Enregistrement<br />
en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>22</strong>, n° 824.<br />
libraire<br />
Date du brevet : <strong>14</strong> juill. <strong>18</strong>13, [pas de n°]<br />
--> 495.Remarques :<br />
— Brevet rénové le 1er août <strong>18</strong><strong>18</strong>, n°<br />
495.<br />
— Décédé en août <strong>18</strong><strong>16</strong>.[Enregistrement<br />
en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>14</strong> et 15 (en <strong>18</strong>13, pas de n°<br />
affecté) et *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n° 495 (en <strong>18</strong><strong>18</strong>),<br />
*F/<strong>18</strong>(I)/<strong>16</strong>, partie non paginée (Rhône) (en<br />
<strong>18</strong><strong>18</strong>).<br />
MAILLET (Jean-Pierre, Émile) : nom cité<br />
comme successeur dans la notice<br />
MAILLET (César, Nicolas).<br />
308