F18(I)14-16,18,22,25 L-Q - Archives nationales
F18(I)14-16,18,22,25 L-Q - Archives nationales F18(I)14-16,18,22,25 L-Q - Archives nationales
Liste générale des brevetés de l’Imprimerie et de la Librairie (1 er Empire et Restauration) Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1213. Remarques : Brevet de tolérance.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 1213. LUCAS (Jean, Paul). Naissance : 13 nov. 1800.——— Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : rue des Poitevins, 4. libraire Date du brevet : 3 juill. 1829, n° 2961. Prédécesseur : DUVILLARD (Ferdinand, Jean, Pierre), n° 2358. Successeur : BAUR (Jules, Ernest). Remplacement le : 28 juill. 1862. Remarques : — En remplacement de Duvillard, démissionnaire, n° 2358. — Remplacé par BAUR (Jules, Ernest), le 28 juill. 1862.Cote : F/18/1796. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2961. LUCCHI, veuve née VENNI (Reine). Résidence : Florence (Arno, auj. Italie). imprimeur en lettres Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 125. Remarques : Brevet de tolérance.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 125. LUCHTMANS, veuve née RAU (Constance, Élisabeth). Résidence : Leyde (Bouches-de-la-Meuse, auj. Pays-Bas). libraire Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15. LUGAN (Pierre, Robert). Naissance : 30 mai 1790.——— Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : passage du Caire, 121. — rue Sainte-Anne, 63. libraire Date du brevet : 20 avr. 1824, n° 2071. Prédécesseur : RUFFLER, épouse MARTELLI-LÉONARDI (Marie, Françoise), n° 2001. Remarques : — En remplacement de la dame Ruffler, n° 2001. — [Dans la marge, au crayon et d'une autre main : 1535, qui est le n° de brevet du prédécesseur précédent.]Cote : F/18/1796. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2071. LUGNÉ (Jean). Résidence : Lyon (Rhône). libraire Date du brevet : 18 sept. 1827, n° 2447. Prédécesseur : BOGET (Louis), n° 477. Remarques : En remplacement de Boget, démissionnaire, n° 477.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2447, *F/18(I)/16, partie non paginée (Rhône). LUGUORI (Alphonse-Marie de) : nom cité dans la notice OLIVE (Jean-Baptiste, Joseph, Marius). LUHRMANN, voir CYFREER, veuve née LUHRMANN (Jeanne, Hélène). LULLIN (Claude, François). Résidence : Chambéry (Mont-Blanc, auj. Savoie). imprimeur en lettres Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 624. Remarques : Il a renoncé à sa profession en donnant sa démission le 1er juill. 1812.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 624. LUMSCHER (Jean, Alexis ou Aloïs, Constantin). Résidence : Cologne (Roër, auj. Allemagne). imprimeur en lettres Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 850. Remarques : Brevet de tolérance.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 850. libraire Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14. 304 LUNIER BÉLIER (Michel). Résidence : Tours (Indre-et-Loire). libraire Date du brevet : 16 juin 1815, [pas de n°] --> 693.Remarques : Ce n'est pas un brevet de rénovation [comprendre que c'est un nouveau brevet]. A failli et est parti pour Paris (lettre du préfet du 31 juill. 1821).[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 (pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 693, *F/18(I)/16, partie non paginée (Indre-et- Loire). LUTON (Étienne). Résidence : Reims (Marne). imprimeur en lettres Date du brevet : 27 janv. 1830, n° 2568. Prédécesseur : GUÉLON (Jean-Baptiste, Édouard), n° 2367. Remarques : En remplacement de Guélon, démissionnaire,
Liste générale des brevetés de l’Imprimerie et de la Librairie (1 er Empire et Restauration) n° [non indiqué : 2367].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 2568. LUXEMBOURG-BONNET (Joseph, Agricol, Pierre). Résidence : Avignon (Vaucluse). libraire Date du brevet : 1er août 1818, n° 550.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 550, *F/18(I)/16, partie non paginée (Vaucluse). LUZY (François). Résidence : Lyon (Rhône). libraire Date du brevet : 13 août 1823, n° 1984. Prédécesseur : LECLERC (Georges, François, André), n° 491. Remarques : En remplacement de Leclerc, n° 491.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1984, *F/18(I)/16, partie non paginée (Rhône). LYONS. Résidence : Lyon (Rhône). libraire Date du brevet : 1er août 1818, n° 494.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 494, *F/18(I)/16, partie non paginée (Rhône). LYS, voir DOUSSIN de LYS (Louis, Joseph). M MAARMAN (Gérard). Résidence : Flessingue (Bouches-del'Escaut, auj. Pays-Bas). imprimeur en lettres Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 160.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 160. libraire Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15. MAASKAMP (Evert). Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj. Pays-Bas). imprimeur en lettres Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1175. Remarques : Brevet de tolérance.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 1175. MACABÉO (Jacques). Résidence : Lyon (Rhône). libraire Date du brevet : 20 juill. 1820, n° 1466. 305 Successeur : BARON (Pierre, Auguste), n° 2983. Remplacement le : 21 août 1829.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1466, *F/18(I)/16, partie non paginée (Rhône). MACAIRE (Auguste, Léon). Naissance : 1793, lieu : Auxerre (Yonne). ——— Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : rue de l'Odéon, 28. — place du Châtelet, "Maison du Veau qui tête". lithographe Date du brevet : 6 août 1823, n° 80. Prédécesseur : RUSSEAU (Charles, Alexandre), n° 75. Successeur : CLUIS (Jacques, François), n° 104. Remplacement le : 14 févr. 1826. Remarques : — En remplacement de Russeau, n° 75. — Démissionnaire, remplacé [le 14 févr. 1826] par Cluis, n° 104. — Rapports sur les opinions libérales très avancées de Macaire et son mauvais esprit anti-royaliste.Cote : F/18/1797. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 80. MAC CARTHY, née ROSSIGNOL (Alexandrine, Louise). Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : rue Notre-Dame-des-Victoires, 34. libraire Date du brevet : 6 avr. 1821, n° 1579.Cote : F/18/1821 [ROSSIGNOL, épouse MAC CARTHY (Alexandrine, Louise)]. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1579. MAC CARTHY (Jacques). Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : quai des Augustins, 17. imprimeur en lettres Date du brevet : 11 févr. 1823, n° 2233. Prédécesseur : POULET (Jean-Baptiste, Charles, Michel), n° 70 --> 2072. Successeur : BOUCHARD (Louis), n° 2308. Remplacement le : 22 mars 1825. Remarques : — En remplacement de Poulet, n° 2072. — Démissionnaire, remplacé [le 22 mars 1825] par Bouchard, n° 2308.Cote :
- Page 41 and 42: Liste générale des brevetés de l
- Page 43 and 44: Liste générale des brevetés de l
- Page 45 and 46: Liste générale des brevetés de l
- Page 47 and 48: Liste générale des brevetés de l
- Page 49 and 50: Liste générale des brevetés de l
- Page 51 and 52: Liste générale des brevetés de l
- Page 53 and 54: Liste générale des brevetés de l
- Page 55 and 56: Liste générale des brevetés de l
- Page 57 and 58: Liste générale des brevetés de l
- Page 59 and 60: Liste générale des brevetés de l
- Page 61 and 62: Liste générale des brevetés de l
- Page 63 and 64: Liste générale des brevetés de l
- Page 65 and 66: Liste générale des brevetés de l
- Page 67 and 68: Liste générale des brevetés de l
- Page 69 and 70: Liste générale des brevetés de l
- Page 71 and 72: Liste générale des brevetés de l
- Page 73 and 74: Liste générale des brevetés de l
- Page 75 and 76: Liste générale des brevetés de l
- Page 77 and 78: Liste générale des brevetés de l
- Page 79 and 80: Liste générale des brevetés de l
- Page 81 and 82: Liste générale des brevetés de l
- Page 83 and 84: Liste générale des brevetés de l
- Page 85 and 86: Liste générale des brevetés de l
- Page 87 and 88: Liste générale des brevetés de l
- Page 89 and 90: Liste générale des brevetés de l
- Page 91: Liste générale des brevetés de l
- Page 95 and 96: Liste générale des brevetés de l
- Page 97 and 98: Liste générale des brevetés de l
- Page 99 and 100: Liste générale des brevetés de l
- Page 101 and 102: Liste générale des brevetés de l
- Page 103 and 104: Liste générale des brevetés de l
- Page 105 and 106: Liste générale des brevetés de l
- Page 107 and 108: Liste générale des brevetés de l
- Page 109 and 110: Liste générale des brevetés de l
- Page 111 and 112: Liste générale des brevetés de l
- Page 113 and 114: Liste générale des brevetés de l
- Page 115 and 116: Liste générale des brevetés de l
- Page 117 and 118: Liste générale des brevetés de l
- Page 119 and 120: Liste générale des brevetés de l
- Page 121 and 122: Liste générale des brevetés de l
- Page 123 and 124: Liste générale des brevetés de l
- Page 125 and 126: Liste générale des brevetés de l
- Page 127 and 128: Liste générale des brevetés de l
- Page 129 and 130: Liste générale des brevetés de l
- Page 131 and 132: Liste générale des brevetés de l
- Page 133 and 134: Liste générale des brevetés de l
- Page 135 and 136: Liste générale des brevetés de l
- Page 137 and 138: Liste générale des brevetés de l
- Page 139 and 140: Liste générale des brevetés de l
- Page 141 and 142: Liste générale des brevetés de l
Liste générale des brevetés de l’Imprimerie et de la Librairie (1 er Empire et Restauration)<br />
n° [non indiqué : 2367].[Enregistrement en<br />
: ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>22</strong>, n° <strong>25</strong>68.<br />
LUXEMBOURG-BONNET (Joseph,<br />
Agricol, Pierre).<br />
Résidence : Avignon (Vaucluse).<br />
libraire<br />
Date du brevet : 1er août <strong>18</strong><strong>18</strong>, n°<br />
550.[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n°<br />
550, *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>16</strong>, partie non paginée<br />
(Vaucluse).<br />
LUZY (François).<br />
Résidence : Lyon (Rhône).<br />
libraire<br />
Date du brevet : 13 août <strong>18</strong>23, n° 1984.<br />
Prédécesseur : LECLERC (Georges,<br />
François, André), n° 491.<br />
Remarques : En remplacement de Leclerc,<br />
n° 491.[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>,<br />
n° 1984, *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>16</strong>, partie non paginée<br />
(Rhône).<br />
LYONS.<br />
Résidence : Lyon (Rhône).<br />
libraire<br />
Date du brevet : 1er août <strong>18</strong><strong>18</strong>, n°<br />
494.[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n°<br />
494, *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>16</strong>, partie non paginée<br />
(Rhône).<br />
LYS, voir DOUSSIN de LYS (Louis, Joseph).<br />
M<br />
MAARMAN (Gérard).<br />
Résidence : Flessingue (Bouches-del'Escaut,<br />
auj. Pays-Bas).<br />
imprimeur en lettres<br />
Date du brevet : 15 juill. <strong>18</strong>11, n°<br />
<strong>16</strong>0.[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>22</strong>, n°<br />
<strong>16</strong>0.<br />
libraire<br />
Date du brevet : 1er janv. <strong>18</strong>13, [pas de<br />
n°].[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>14</strong> et 15.<br />
MAASKAMP (Evert).<br />
Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj.<br />
Pays-Bas).<br />
imprimeur en lettres<br />
Date du brevet : 1er janv. <strong>18</strong>12, n° 1175.<br />
Remarques : Brevet de<br />
tolérance.[Enregistrement en : ]<br />
*F/<strong>18</strong>(I)/<strong>22</strong>, n° 1175.<br />
MACABÉO (Jacques).<br />
Résidence : Lyon (Rhône).<br />
libraire<br />
Date du brevet : 20 juill. <strong>18</strong>20, n° <strong>14</strong>66.<br />
305<br />
Successeur : BARON (Pierre, Auguste),<br />
n° 2983.<br />
Remplacement le : 21 août<br />
<strong>18</strong>29.[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n°<br />
<strong>14</strong>66, *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>16</strong>, partie non paginée<br />
(Rhône).<br />
MACAIRE (Auguste, Léon).<br />
Naissance : 1793, lieu : Auxerre (Yonne).<br />
———<br />
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).<br />
Domicile : rue de l'Odéon, 28. — place du<br />
Châtelet, "Maison du Veau qui tête".<br />
lithographe<br />
Date du brevet : 6 août <strong>18</strong>23, n° 80.<br />
Prédécesseur : RUSSEAU (Charles,<br />
Alexandre), n° 75.<br />
Successeur : CLUIS (Jacques, François),<br />
n° 104.<br />
Remplacement le : <strong>14</strong> févr. <strong>18</strong>26.<br />
Remarques :<br />
— En remplacement de Russeau, n° 75.<br />
— Démissionnaire, remplacé [le <strong>14</strong> févr.<br />
<strong>18</strong>26] par Cluis, n° 104.<br />
— Rapports sur les opinions libérales<br />
très avancées de Macaire et son mauvais<br />
esprit anti-royaliste.Cote : F/<strong>18</strong>/1797.<br />
[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/24, n° 80.<br />
MAC CARTHY, née ROSSIGNOL<br />
(Alexandrine, Louise).<br />
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).<br />
Domicile : rue Notre-Dame-des-Victoires,<br />
34.<br />
libraire<br />
Date du brevet : 6 avr. <strong>18</strong>21, n°<br />
1579.Cote : F/<strong>18</strong>/<strong>18</strong>21 [ROSSIGNOL,<br />
épouse MAC CARTHY (Alexandrine,<br />
Louise)]. [Enregistrement en : ]<br />
*F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n° 1579.<br />
MAC CARTHY (Jacques).<br />
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).<br />
Domicile : quai des Augustins, 17.<br />
imprimeur en lettres<br />
Date du brevet : 11 févr. <strong>18</strong>23, n° <strong>22</strong>33.<br />
Prédécesseur : POULET (Jean-Baptiste,<br />
Charles, Michel), n° 70 --> 2072.<br />
Successeur : BOUCHARD (Louis), n°<br />
2308.<br />
Remplacement le : <strong>22</strong> mars <strong>18</strong><strong>25</strong>.<br />
Remarques :<br />
— En remplacement de Poulet, n° 2072.<br />
— Démissionnaire, remplacé [le <strong>22</strong><br />
mars <strong>18</strong><strong>25</strong>] par Bouchard, n° 2308.Cote :