F18(I)14-16,18,22,25 L-Q - Archives nationales
F18(I)14-16,18,22,25 L-Q - Archives nationales F18(I)14-16,18,22,25 L-Q - Archives nationales
Liste générale des brevetés de l’Imprimerie et de la Librairie (1 er Empire et Restauration) — Brevet de tolérance. — "Il a vendu son imprimerie et renvoyé son brevet le 2 juill. 1813."[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 938. LEMAÎTRE (Pierre, Charles, Nicolas). Résidence : Valognes (Manche). libraire Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de n°] --> 261. Remarques : Brevet rénové le 20 juill. 1818, n° 261.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 261 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non paginée (Manche) (en 1818). LEMAÎTRE (Pierre, Germain). Résidence : Rouen (Seine-Inférieure, auj. Seine-Maritime). libraire Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de n°] --> 449. Remarques : Brevet rénové le 1er août 1818, n° 449.Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Rouen. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° affecté), et *F/18(I)/18, n° 449 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non paginée (Seine-Inférieure) (en 1818). LEMAÎTRE, libraire à Rouen : nom cité dans la notice LEMOINE (Louis, Théodore). LEMAÎTRE, voir JOUSLAIN, veuve LEMAÎTRE (Florence, Jeanne, Anne, Françoise). LEMÂLE (Charles, Antoine). Résidence : Douai (Nord). libraire Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de n°] --> 396. Remarques : Brevet rénové le 27 juill. 1818, n° 396.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 396 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non paginée (Nord) (en 1818). LEMÂLE (Claude, Alphonse). Résidence : Le Havre (Seine-Inférieure, auj. Seine-Maritime). imprimeur en lettres Date du brevet : 18 août 1828, n° 2462. Prédécesseur : THOURET (Acacia), n° 2346. Remarques : En remplacement de Thouvet, démissionnaire, n° 276 2346.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 2462. LEMARCHAND (Charles, Joseph). Résidence : Belfort (Haut-Rhin, auj. Territoire-de-Belfort). libraire Date du brevet : 18 août 1828, n° 2692. Prédécesseur : CLERC (Jean, Pierre), n° 582. Remarques : En remplacement de Clerc, démissionnaire, n° 582.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2692. LEMARCHAND (Jean, Jacques, François). Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : rue du Plâtre Saint-Jacques, 22 (en 1812, libraire). — quai des Augustins, 51. libraire Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] --> 1094. Remarques : — Brevet rénové le 30 mars 1820, n° 1094. — "N'a pas retiré son brevet. N'est plus libraire (rapport de l'inspecteur du 7 mai 1821)." — [La première adresse est biffée. La seconde est inscrite au dessus, d'une autre encre et d'une autre main.]Cote : F/18/1792. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 1094 (en 1820). LEMARIÉ (François). Résidence : Liège (Ourthe, auj. Belgique). imprimeur en lettres Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 738. Remarques : Brevet de tolérance.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 738. libraire Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15. LEMARQUIÈRE (François, Édouard). Naissance : 16 mars 1800. Décès : 19 nov. 1832.——— Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : rue Montpensier, 34. libraire Date du brevet : 18 août 1828, n° 2695. Remarques : Brevet annulé le 20 mars 1855 (le brevet aurait été transféré en Gironde). Brevet ensuite accordé le 12 juill. 1855 à TARDIEU (Jules, Romain).Cote :
Liste générale des brevetés de l’Imprimerie et de la Librairie (1 er Empire et Restauration) F/18/1792. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2695. LEMATHE (Jean-Baptiste, Édouard). Résidence : Bayonne (Basses-Pyrénées, auj. Pyrénées-Atlantiques). libraire Date du brevet : 27 déc. 1822, n° 1885.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1885, *F/18(I)/16, partie non paginée : Pyrénées (Basses). LEMÉNESTREL (Charles). Résidence : Dreux (Eure-et-Loir). imprimeur en lettres Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 334. Successeur : LEMÉNESTREL (Louis, Charles), n° 1315 --> 1785. Remplacement le : 15 déc. 1813. Remarques : Démissionnaire, remplacé par son fils, n° 1315.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 334. libraire Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de n°]. Remarques : [Le nom est candellé sur le registre.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15. LEMÉNESTREL (Louis, Charles). Résidence : Dreux (Eure-et-Loir). imprimeur en lettres Date du brevet : 15 déc. 1813, n° 1315 --> 1785. Prédécesseur : LEMÉNESTREL (Charles), n° 334. Remarques : — En remplacement de son père, n° 334. — Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 1785.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 1315 (en 1813) et *F/18(I)/22, n° 1785 (en 1818). libraire Date du brevet : 14 déc. 1820, n° 1539.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1539, *F/18(I)/16, partie non paginée (Eure-et-Loir). LEMENI (Marie, Victor). Résidence : Noyon (Oise). imprimeur en lettres Date du brevet : 6 sept. 1819, n° 1967. Prédécesseur : DEVIN (Alexis), n° 1397. Remarques : En remplacement de Devin père, démissionnaire, n° 1397.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 1967. libraire Date du brevet : 5 juin 1828, n° 2609.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2609, *F/18(I)/16, partie non paginée (Oise). LEMERCIER (Joseph, Rose). Naissance : 6 juill. 1803. Décès : 10 janv. 1887.——— Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : rue du Four-Saint-Germain, 55. — rue de Seine, 57. —rue Pierre-Sarrazin, 2. lithographe Date du brevet : 5 juill. 1828, n° 160. Prédécesseur : CHEYÈRE (Alexandre), n° 63. Remarques : En remplacement de Cheyère, démissionnaire, n° 63.Cote : F/18/1792. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 160. LE MÉTÉYER : nom cité dans la notice GROULT (Clément, François, Gilles, Marie). 277 LEMETTAIS, veuve DESPIERRES- LALONDE (Sophie). Résidence : Louviers (Eure). libraire Date du brevet : 5 oct. 1824, n° 2126. Prédécesseur : DESPIERRES, dit LALONDE (Alexandre, Ambroise), n° 307. Remarques : En remplacement de son mari, décédé, n° 307.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2126, *F/18(I)/16, page 53 des départements (Eure). LEMIÈRE (François, Louis). Naissance : 27 juin 1801.——— Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : rue des Fossés-Montmartre, 2. libraire Date du brevet : 12 mars 1830, n° 3067. Prédécesseur : LAPART (Paul, Auguste), n° 2472. Successeur : HEUGEL (Jacques). Remplacement le : 20 nov. 1854. Remarques : — En remplacement de Lapart, démissionnaire, n° 2472. — Brevet annulé pour inexploitation le 11 nov. 1854. Cependant, remplacé par HEUGEL (Jacques), le 20 nov. 1854. Voir renseignements pour l'attribution du brevet à Heugel au dossier LEDOUX (Paul, Charles, Marie) [en F/18/1789].
- Page 13 and 14: Liste générale des brevetés de l
- Page 15 and 16: Liste générale des brevetés de l
- Page 17 and 18: Liste générale des brevetés de l
- Page 19 and 20: Liste générale des brevetés de l
- Page 21 and 22: Liste générale des brevetés de l
- Page 23 and 24: Liste générale des brevetés de l
- Page 25 and 26: Liste générale des brevetés de l
- Page 27 and 28: Liste générale des brevetés de l
- Page 29 and 30: Liste générale des brevetés de l
- Page 31 and 32: Liste générale des brevetés de l
- Page 33 and 34: Liste générale des brevetés de l
- Page 35 and 36: Liste générale des brevetés de l
- Page 37 and 38: Liste générale des brevetés de l
- Page 39 and 40: Liste générale des brevetés de l
- Page 41 and 42: Liste générale des brevetés de l
- Page 43 and 44: Liste générale des brevetés de l
- Page 45 and 46: Liste générale des brevetés de l
- Page 47 and 48: Liste générale des brevetés de l
- Page 49 and 50: Liste générale des brevetés de l
- Page 51 and 52: Liste générale des brevetés de l
- Page 53 and 54: Liste générale des brevetés de l
- Page 55 and 56: Liste générale des brevetés de l
- Page 57 and 58: Liste générale des brevetés de l
- Page 59 and 60: Liste générale des brevetés de l
- Page 61 and 62: Liste générale des brevetés de l
- Page 63: Liste générale des brevetés de l
- Page 67 and 68: Liste générale des brevetés de l
- Page 69 and 70: Liste générale des brevetés de l
- Page 71 and 72: Liste générale des brevetés de l
- Page 73 and 74: Liste générale des brevetés de l
- Page 75 and 76: Liste générale des brevetés de l
- Page 77 and 78: Liste générale des brevetés de l
- Page 79 and 80: Liste générale des brevetés de l
- Page 81 and 82: Liste générale des brevetés de l
- Page 83 and 84: Liste générale des brevetés de l
- Page 85 and 86: Liste générale des brevetés de l
- Page 87 and 88: Liste générale des brevetés de l
- Page 89 and 90: Liste générale des brevetés de l
- Page 91 and 92: Liste générale des brevetés de l
- Page 93 and 94: Liste générale des brevetés de l
- Page 95 and 96: Liste générale des brevetés de l
- Page 97 and 98: Liste générale des brevetés de l
- Page 99 and 100: Liste générale des brevetés de l
- Page 101 and 102: Liste générale des brevetés de l
- Page 103 and 104: Liste générale des brevetés de l
- Page 105 and 106: Liste générale des brevetés de l
- Page 107 and 108: Liste générale des brevetés de l
- Page 109 and 110: Liste générale des brevetés de l
- Page 111 and 112: Liste générale des brevetés de l
- Page 113 and 114: Liste générale des brevetés de l
Liste générale des brevetés de l’Imprimerie et de la Librairie (1 er Empire et Restauration)<br />
— Brevet de tolérance.<br />
— "Il a vendu son imprimerie et<br />
renvoyé son brevet le 2 juill.<br />
<strong>18</strong>13."[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>22</strong>,<br />
n° 938.<br />
LEMAÎTRE (Pierre, Charles, Nicolas).<br />
Résidence : Valognes (Manche).<br />
libraire<br />
Date du brevet : 1er janv. <strong>18</strong>13, [pas de<br />
n°] --> 261. Remarques : Brevet rénové<br />
le 20 juill. <strong>18</strong><strong>18</strong>, n° 261.[Enregistrement en<br />
: ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>14</strong> et 15 (en <strong>18</strong>13, pas de n°<br />
affecté) et *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n° 261 (en <strong>18</strong><strong>18</strong>),<br />
*F/<strong>18</strong>(I)/<strong>16</strong>, partie non paginée (Manche)<br />
(en <strong>18</strong><strong>18</strong>).<br />
LEMAÎTRE (Pierre, Germain).<br />
Résidence : Rouen (Seine-Inférieure, auj.<br />
Seine-Maritime).<br />
libraire<br />
Date du brevet : 1er janv. <strong>18</strong>13, [pas de<br />
n°] --> 449. Remarques : Brevet rénové<br />
le 1er août <strong>18</strong><strong>18</strong>, n° 449.Cote : Pas de<br />
dossier en F/<strong>18</strong> parmi les brevetés de<br />
Rouen. [Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>14</strong><br />
et 15 (en <strong>18</strong>13, pas de n° affecté), et<br />
*F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n° 449 (en <strong>18</strong><strong>18</strong>), *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>16</strong>,<br />
partie non paginée (Seine-Inférieure) (en<br />
<strong>18</strong><strong>18</strong>).<br />
LEMAÎTRE, libraire à Rouen : nom cité dans<br />
la notice LEMOINE (Louis, Théodore).<br />
LEMAÎTRE, voir JOUSLAIN, veuve<br />
LEMAÎTRE (Florence, Jeanne, Anne,<br />
Françoise).<br />
LEMÂLE (Charles, Antoine).<br />
Résidence : Douai (Nord).<br />
libraire<br />
Date du brevet : 1er janv. <strong>18</strong>13, [pas de<br />
n°] --> 396. Remarques : Brevet rénové<br />
le 27 juill. <strong>18</strong><strong>18</strong>, n° 396.[Enregistrement en<br />
: ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>14</strong> et 15 (en <strong>18</strong>13, pas de n°<br />
affecté) et *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n° 396 (en <strong>18</strong><strong>18</strong>),<br />
*F/<strong>18</strong>(I)/<strong>16</strong>, partie non paginée (Nord) (en<br />
<strong>18</strong><strong>18</strong>).<br />
LEMÂLE (Claude, Alphonse).<br />
Résidence : Le Havre (Seine-Inférieure,<br />
auj. Seine-Maritime).<br />
imprimeur en lettres<br />
Date du brevet : <strong>18</strong> août <strong>18</strong>28, n° 2462.<br />
Prédécesseur : THOURET (Acacia), n°<br />
2346. Remarques : En remplacement de<br />
Thouvet, démissionnaire, n°<br />
276<br />
2346.[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>22</strong>, n°<br />
2462.<br />
LEMARCHAND (Charles, Joseph).<br />
Résidence : Belfort (Haut-Rhin, auj.<br />
Territoire-de-Belfort).<br />
libraire<br />
Date du brevet : <strong>18</strong> août <strong>18</strong>28, n° 2692.<br />
Prédécesseur : CLERC (Jean, Pierre), n°<br />
582. Remarques : En remplacement de<br />
Clerc, démissionnaire, n°<br />
582.[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n°<br />
2692.<br />
LEMARCHAND (Jean, Jacques, François).<br />
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).<br />
Domicile : rue du Plâtre Saint-Jacques, <strong>22</strong><br />
(en <strong>18</strong>12, libraire). — quai des Augustins,<br />
51.<br />
libraire<br />
Date du brevet : 1er oct. <strong>18</strong>12, [pas de n°]<br />
--> 1094. Remarques :<br />
— Brevet rénové le 30 mars <strong>18</strong>20, n°<br />
1094.<br />
— "N'a pas retiré son brevet. N'est plus<br />
libraire (rapport de l'inspecteur du 7 mai<br />
<strong>18</strong>21)."<br />
— [La première adresse est biffée. La<br />
seconde est inscrite au dessus, d'une autre<br />
encre et d'une autre main.]Cote :<br />
F/<strong>18</strong>/1792. [Enregistrement en : ]<br />
*F/<strong>18</strong>(I)/<strong>14</strong> et 15 (en <strong>18</strong>12, pas de n°<br />
affecté) et *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n° 1094 (en <strong>18</strong>20).<br />
LEMARIÉ (François).<br />
Résidence : Liège (Ourthe, auj. Belgique).<br />
imprimeur en lettres<br />
Date du brevet : 20 juill. <strong>18</strong>11, n° 738.<br />
Remarques : Brevet de<br />
tolérance.[Enregistrement en : ]<br />
*F/<strong>18</strong>(I)/<strong>22</strong>, n° 738.<br />
libraire<br />
Date du brevet : 1er janv. <strong>18</strong>13, [pas de<br />
n°].[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>14</strong> et 15.<br />
LEMARQUIÈRE (François, Édouard).<br />
Naissance : <strong>16</strong> mars <strong>18</strong>00.<br />
Décès : 19 nov. <strong>18</strong>32.———<br />
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).<br />
Domicile : rue Montpensier, 34.<br />
libraire<br />
Date du brevet : <strong>18</strong> août <strong>18</strong>28, n° 2695.<br />
Remarques : Brevet annulé le 20 mars<br />
<strong>18</strong>55 (le brevet aurait été transféré en<br />
Gironde). Brevet ensuite accordé le 12 juill.<br />
<strong>18</strong>55 à TARDIEU (Jules, Romain).Cote :