F18(I)14-16,18,22,25 L-Q - Archives nationales
F18(I)14-16,18,22,25 L-Q - Archives nationales F18(I)14-16,18,22,25 L-Q - Archives nationales
Liste générale des brevetés de l’Imprimerie et de la Librairie (1 er Empire et Restauration) — Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 1896. — [Remplacé le 16 avr. 1860 par MÉGARD (Adolphe, Auguste), n° 5233.] — Pas de document d'état civil. Se déclare imprimeur-libraire depuis 1801, en succession de son beau-père, Labbey, "qui l'étoit lui-même depuis l'an 1791" (lettre de demande de brevet, 24 févr. 1811, où il se désigne lui-même comme "Le Crêne", mais signe Le Crêne-Labbey). — Le brevet de libraire, accordé le 1er août 1818, lui est de nouveau délivré le 20 nov. 1818, sous les prénoms de "Taurin Thomas" (correspondance en 1823-1824 constatant et rectifiant cette erreur). — Signalement de contravention pour impression sans autorisation dans son almanach Le Nouveau Mathieu Laensberg d'une gravure représentant le "Tombeau de Napoléon" (lettre du préfet, 13 déc. 1821, et rapport du même, 13 juill. 1822).Cote : F/18/2073/A. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 925 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1896 (en 1818). libraire Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de n°] --> 448. Successeur : MÉGARD (Adolphe, Auguste), n° 11959. Remplacement le : 16 avr. 1860. Motif : Démission. Remarques : Brevet rénové le 1er août 1818, n° 448.Cote : F/18/2073/A. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° affecté), et *F/18(I)/18, n° 448 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non paginée (Seine- Inférieure) (en 1818). LECRENIÈRE (François, Charles, Narcisse) : nom cité comme successeur dans la notice TESSIÉ (François, Jean). LÉCRIVAIN (Pierre, François). Décès : 1823.——— Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : boulevard des Capucines (en 1812, libraire). — Pont-Neuf, 17. libraire Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] --> 1088. Remarques : — Brevet rénové le 30 mars 1820, n° 1088. — Mourut en 1823 à la suite d'une faillite. Fut condamné pour avoir vendu sans nom d'imprimeur Les Liaisons dangereuses [de CHODERLOS de LACLOS].Cote : F/18/1789. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 1088 (en 1820). L'ECUREUX (Louis, Achille) : nom cité comme successeur dans la notice CORDIER (André). 264 LÉDAN (Alexandre, Louis, Marie). Résidence : Morlaix (Finistère). imprimeur en lettres Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 344 --> 1623. Remarques : — Brevet de tolérance. — Brevet rénové le 8 août 1816, n° 1623, enregistré le 27 nov. 1817 (brevet à vie) [comprendre : brevet de tolérance].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 344 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1623 (en 1816). LEDENTU (Lezin, Auspice). Naissance : 21 mai 1784.——— Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : passage Feydeau, 23 (en 1812, libraire). — quai des Augustins, 21. libraire Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] --> 1089. Successeur : BRUNET (Louis, Paul). Remplacement le : 23 nov. 1860. Remarques : — Brevet rénové le 30 mars 1820, n° 1089. — Remplacé par BRUNET (Louis, Paul), le 23 nov. 1860.Cote : F/18/1789. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 1089 (en 1820). LEDIEN-CANDA, fils (Éloy, Auguste ou Augustin, Denis). Résidence : Amiens (Somme). imprimeur en lettres Date du brevet : 20 avr. 1829, n° 2512. Prédécesseur : LEDIEN-CANDA (François), n° 1953. Remarques : — En remplacement de son père, démissionnaire, n° 1953. — Démissionnaire, remplacé le 18 juin 1841 par Lenoël, n° 3501.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 2512. libraire
Liste générale des brevetés de l’Imprimerie et de la Librairie (1 er Empire et Restauration) Date du brevet : 22 mai 1829, n° 2904. Remarques : Démissionnaire, remplacé par Lenoël le 18 juin 1841, n° 6685.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2904. LEDIEN-CANDA (François). Résidence : Amiens (Somme). imprimeur en lettres Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 953 --> 1607 --> 1953. Successeur : LEDIEN-CANDA, fils (Éloy, Augustin [ou Auguste], Denis), n° 2512. Remplacement le : 20 avr. 1829. Remarques : — Brevet de tolérance. — Brevet rénové le 1er sept. 1816, n° 1607, enregistré le 27 sept. 1817 (brevet à vie) [comprendre : brevet de tolérance]. — A reçu un brevet héréditaire [comprendre transmissible] le 5 juill. 1819, n° 1953. — [Nom inscrit comme "LEDIEN- CANDAS" en 1811 et 1816.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 953 (en 1811), *F/18(I)/22, n° 1607 (en 1816) et *F/18(I)/22, n° 1953 (en 1819). LEDIEN-CANDAS : nom cité dans la notice LEDIEN-CANDA (François). LEDOT (Félix, Édouard) : nom cité comme successeur dans la notice MOREL (Jules, Pascal). LEDOUX (François, Étienne). Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : rue de Savoye, 24. libraire Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1380. Remarques : Brevet refusé en 1816. Associé de TENRÉ, chez qui on a saisi des publications obscènes.Cote : F/18/1789. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1380. LEDOUX (François, Étienne), associé : nom cité dans la notice TENRÉ (Louis, Joseph). LEDOUX (Jacques, François). Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). imprimeur en lettres Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 53. Successeur : CHAIGNIEAU, jeune (Jean, Nicolas), n° 1271 --> 2019. Remplacement le : 6 févr. 1813. Remarques : Démissionnaire le 16 janv. 1813, remplacé [le 6 févr. 1813] par Chaignieau jeune, n° 1271.Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 53. LEDOUX, née HÉRISSANT (Marie, Jean, Christian). Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : rue Saint-Marc, 24. imprimeur en lettres Date du brevet : 31 août 1816, n° 2011. Prédécesseur : CHARLES (Jean), n° 13. Successeur : CONSTANT-CHANTPIE (Jean-Baptiste), n° 2143. Remplacement le : 28 déc. 1820. Remarques : — En remplacement de Charles, n° 13. — Démissionnaire le 20 sept. 1820, remplacée [le 28 déc. 1820] par Constant- Chantpie, n° 2143. — Fut imprimeur de l'Almanach de la Cour et de la Ville en tant qu'imprimeur du roi.Cote : F/18/1777 [HÉRISSANT, veuve LEDOUX (Marie, Jean, Christian)]. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 2011, *F/18(I)/16, enregistrement n° 53. LEDOUX (Paul, Charles, Marie). Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : rue des Foins-Saint-Jacques, 11. libraire Date du brevet : 13 déc. 1825, n° 2248. Prédécesseur : CHANSON (Julien, Léonard), n° 1335. Successeur : BARTHÉLEMY (Jacques, Constantin). Remplacement le : 11 nov. 1854. Remarques : — En remplacement de Chanson, démissionnaire, n° 1335. — Remplacé par BARTHÉLEMY (Jacques, Constantin), le 11 nov. 1854. — Voir des renseignements au dossier Joseph GIRARD [en F/18/1769].Cote : F/18/1789. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2248. LEDOYEN (Jacques, Aubin). Naissance : 28 févr. 1800.——— Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). libraire Date du brevet : 26 sept. 1828, n° 2760. Remarques : Travaillait chez Gosselin [Louis, François], au Palais-Royal.Cote : F/18/1789. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2760. 265
- Page 1 and 2: CENTRE HISTORIQUE DES ARCHIVES NATI
- Page 3 and 4: Liste générale des brevetés de l
- Page 5 and 6: Liste générale des brevetés de l
- Page 7 and 8: Liste générale des brevetés de l
- Page 9 and 10: Liste générale des brevetés de l
- Page 11 and 12: Liste générale des brevetés de l
- Page 13 and 14: Liste générale des brevetés de l
- Page 15 and 16: Liste générale des brevetés de l
- Page 17 and 18: Liste générale des brevetés de l
- Page 19 and 20: Liste générale des brevetés de l
- Page 21 and 22: Liste générale des brevetés de l
- Page 23 and 24: Liste générale des brevetés de l
- Page 25 and 26: Liste générale des brevetés de l
- Page 27 and 28: Liste générale des brevetés de l
- Page 29 and 30: Liste générale des brevetés de l
- Page 31 and 32: Liste générale des brevetés de l
- Page 33 and 34: Liste générale des brevetés de l
- Page 35 and 36: Liste générale des brevetés de l
- Page 37 and 38: Liste générale des brevetés de l
- Page 39 and 40: Liste générale des brevetés de l
- Page 41 and 42: Liste générale des brevetés de l
- Page 43 and 44: Liste générale des brevetés de l
- Page 45 and 46: Liste générale des brevetés de l
- Page 47 and 48: Liste générale des brevetés de l
- Page 49 and 50: Liste générale des brevetés de l
- Page 51: Liste générale des brevetés de l
- Page 55 and 56: Liste générale des brevetés de l
- Page 57 and 58: Liste générale des brevetés de l
- Page 59 and 60: Liste générale des brevetés de l
- Page 61 and 62: Liste générale des brevetés de l
- Page 63 and 64: Liste générale des brevetés de l
- Page 65 and 66: Liste générale des brevetés de l
- Page 67 and 68: Liste générale des brevetés de l
- Page 69 and 70: Liste générale des brevetés de l
- Page 71 and 72: Liste générale des brevetés de l
- Page 73 and 74: Liste générale des brevetés de l
- Page 75 and 76: Liste générale des brevetés de l
- Page 77 and 78: Liste générale des brevetés de l
- Page 79 and 80: Liste générale des brevetés de l
- Page 81 and 82: Liste générale des brevetés de l
- Page 83 and 84: Liste générale des brevetés de l
- Page 85 and 86: Liste générale des brevetés de l
- Page 87 and 88: Liste générale des brevetés de l
- Page 89 and 90: Liste générale des brevetés de l
- Page 91 and 92: Liste générale des brevetés de l
- Page 93 and 94: Liste générale des brevetés de l
- Page 95 and 96: Liste générale des brevetés de l
- Page 97 and 98: Liste générale des brevetés de l
- Page 99 and 100: Liste générale des brevetés de l
- Page 101 and 102: Liste générale des brevetés de l
Liste générale des brevetés de l’Imprimerie et de la Librairie (1 er Empire et Restauration)<br />
Date du brevet : <strong>22</strong> mai <strong>18</strong>29, n° 2904.<br />
Remarques : Démissionnaire, remplacé<br />
par Lenoël le <strong>18</strong> juin <strong>18</strong>41, n°<br />
6685.[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n°<br />
2904.<br />
LEDIEN-CANDA (François).<br />
Résidence : Amiens (Somme).<br />
imprimeur en lettres<br />
Date du brevet : 20 juill. <strong>18</strong>11, n° 953 --><br />
<strong>16</strong>07 --> 1953.<br />
Successeur : LEDIEN-CANDA, fils<br />
(Éloy, Augustin [ou Auguste], Denis), n°<br />
<strong>25</strong>12.<br />
Remplacement le : 20 avr. <strong>18</strong>29.<br />
Remarques :<br />
— Brevet de tolérance.<br />
— Brevet rénové le 1er sept. <strong>18</strong><strong>16</strong>, n°<br />
<strong>16</strong>07, enregistré le 27 sept. <strong>18</strong>17 (brevet à<br />
vie) [comprendre : brevet de tolérance].<br />
— A reçu un brevet héréditaire<br />
[comprendre transmissible] le 5 juill. <strong>18</strong>19,<br />
n° 1953.<br />
— [Nom inscrit comme "LEDIEN-<br />
CANDAS" en <strong>18</strong>11 et<br />
<strong>18</strong><strong>16</strong>.][Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>22</strong>, n°<br />
953 (en <strong>18</strong>11), *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>22</strong>, n° <strong>16</strong>07 (en<br />
<strong>18</strong><strong>16</strong>) et *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>22</strong>, n° 1953 (en <strong>18</strong>19).<br />
LEDIEN-CANDAS : nom cité dans la notice<br />
LEDIEN-CANDA (François).<br />
LEDOT (Félix, Édouard) : nom cité comme<br />
successeur dans la notice MOREL (Jules,<br />
Pascal).<br />
LEDOUX (François, Étienne).<br />
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).<br />
Domicile : rue de Savoye, 24.<br />
libraire<br />
Date du brevet : 20 juin <strong>18</strong>20, n° 1380.<br />
Remarques : Brevet refusé en <strong>18</strong><strong>16</strong>.<br />
Associé de TENRÉ, chez qui on a saisi des<br />
publications obscènes.Cote : F/<strong>18</strong>/1789.<br />
[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n° 1380.<br />
LEDOUX (François, Étienne), associé : nom<br />
cité dans la notice TENRÉ (Louis, Joseph).<br />
LEDOUX (Jacques, François).<br />
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).<br />
imprimeur en lettres<br />
Date du brevet : 1er avr. <strong>18</strong>11, n° 53.<br />
Successeur : CHAIGNIEAU, jeune (Jean,<br />
Nicolas), n° 1271 --> 2019.<br />
Remplacement le : 6 févr. <strong>18</strong>13.<br />
Remarques : Démissionnaire le <strong>16</strong> janv.<br />
<strong>18</strong>13, remplacé [le 6 févr. <strong>18</strong>13] par<br />
Chaignieau jeune, n° 1271.Cote : Pas de<br />
dossier en F/<strong>18</strong> parmi les brevetés de Paris.<br />
[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>22</strong>, n° 53.<br />
LEDOUX, née HÉRISSANT (Marie, Jean,<br />
Christian).<br />
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).<br />
Domicile : rue Saint-Marc, 24.<br />
imprimeur en lettres<br />
Date du brevet : 31 août <strong>18</strong><strong>16</strong>, n° 2011.<br />
Prédécesseur : CHARLES (Jean), n° 13.<br />
Successeur : CONSTANT-CHANTPIE<br />
(Jean-Baptiste), n° 2<strong>14</strong>3.<br />
Remplacement le : 28 déc. <strong>18</strong>20.<br />
Remarques :<br />
— En remplacement de Charles, n° 13.<br />
— Démissionnaire le 20 sept. <strong>18</strong>20,<br />
remplacée [le 28 déc. <strong>18</strong>20] par Constant-<br />
Chantpie, n° 2<strong>14</strong>3.<br />
— Fut imprimeur de l'Almanach de la<br />
Cour et de la Ville en tant qu'imprimeur du<br />
roi.Cote : F/<strong>18</strong>/1777 [HÉRISSANT, veuve<br />
LEDOUX (Marie, Jean, Christian)].<br />
[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>22</strong>, n° 2011,<br />
*F/<strong>18</strong>(I)/<strong>16</strong>, enregistrement n° 53.<br />
LEDOUX (Paul, Charles, Marie).<br />
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).<br />
Domicile : rue des Foins-Saint-Jacques, 11.<br />
libraire<br />
Date du brevet : 13 déc. <strong>18</strong><strong>25</strong>, n° <strong>22</strong>48.<br />
Prédécesseur : CHANSON (Julien,<br />
Léonard), n° 1335.<br />
Successeur : BARTHÉLEMY (Jacques,<br />
Constantin).<br />
Remplacement le : 11 nov. <strong>18</strong>54.<br />
Remarques :<br />
— En remplacement de Chanson,<br />
démissionnaire, n° 1335.<br />
— Remplacé par BARTHÉLEMY<br />
(Jacques, Constantin), le 11 nov. <strong>18</strong>54.<br />
— Voir des renseignements au dossier<br />
Joseph GIRARD [en F/<strong>18</strong>/1769].Cote :<br />
F/<strong>18</strong>/1789. [Enregistrement en : ]<br />
*F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n° <strong>22</strong>48.<br />
LEDOYEN (Jacques, Aubin).<br />
Naissance : 28 févr. <strong>18</strong>00.———<br />
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).<br />
libraire<br />
Date du brevet : 26 sept. <strong>18</strong>28, n° 2760.<br />
Remarques : Travaillait chez Gosselin<br />
[Louis, François], au Palais-Royal.Cote :<br />
F/<strong>18</strong>/1789. [Enregistrement en : ]<br />
*F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n° 2760.<br />
265