F18(I)14-16,18,22,25 L-Q - Archives nationales
F18(I)14-16,18,22,25 L-Q - Archives nationales F18(I)14-16,18,22,25 L-Q - Archives nationales
Liste générale des brevetés de l’Imprimerie et de la Librairie (1 er Empire et Restauration) Date du brevet : 13 sept. 1828, n° 2740. Prédécesseur : DANICOURT (Louis, Armand), n° 624. Remarques : En remplacement de son mari, décédé, n° 624.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2740. LECLER (Marie, Geneviève, madame). Résidence : Angoulême (Charente). libraire Date du brevet : 26 mars 1829, n° 2858. Prédécesseur : AIGRE (Henri, Barthélemy), n° 2140. Remarques : En remplacement de Aigre, démissionnaire, n° 2140.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2858. LECLERC, veuve DELALAIN (Caroline). Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : rue du Cloître Saint-Jacquesl'Hôpital, 5. libraire Date du brevet : 18 avr. 1826, n° 2273. Prédécesseur : FLAVIEN (Marie, François), n° 2022. Successeur : TIRPENNE (Jean, Louis), n° 2506. Remplacement le : 21 mars 1828. Remarques : — En remplacement de Flavien, démissionnaire, n° 2022. — Démissionnaire, remplacée [le 21 mars 1828] par Tirpenne, n° 2506. — [Dans la marge, au crayon et d'une autre main : 811, qui est le n° de brevet du précédent prédécesseur.]Cote : F/18/1753 [DELALAIN, veuve née LECLERC (Caroline)]. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2273. LECLERC (Georges, François, André). Résidence : Lyon (Rhône). libraire Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de n°] --> 491. Successeur : LUZY (François), n° 1984. Remplacement le : 13 août 1823. Remarques : — Brevet rénové le 1er août 1818, n° 491. — Démissionnaire, remplacé par Luzy, n° 1984.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 491 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non paginée (Rhône) (en 1818). LECLERC (Jean-Baptiste) : nom cité dans la notice NOUZOU (René). LECLERC (Jean-Baptiste). Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : boulevard Poissonnière, 43. libraire Date du brevet : 24 mai 1821, n° 1593. Successeur : ADDE (Étienne, Adrien), n° 3009. Remplacement le : 25 août 1829. Remarques : — Démissionnaire, remplacé par Adde, n° 3009. — A signaler : lettre de dénonciation : Leclère cacherait des livres chez son beaufrère.Cote : F/18/1788 ["LECLÈRE" (Jean-Baptiste)]. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1593.LECLERC (Jean- Baptiste).——— Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). imprimeur en lettres Date du brevet : 14 oct. 1823, n° 2256. Prédécesseur : CLÔ (Jean, Ange), n° 2021. Remarques : — En remplacement de Clô, n° 2021. — "Ce brevet n'ayant pas été remis au titulaire, le sieur Clô rentre dans tous ses droits."Cote : F/18/1788 ["LECLERC" (Jean-Baptiste)]. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 2256. LECLERC (Jean, François, Augustin). Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : rue de Seine, 95. libraire Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1377.Cote : F/18/1788 [LECLÈRE (Jean, François, Augustin)]. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1377. LECLERC (Louis, Edme) : nom cité comme successeur dans la notice MAURICE (François, Marie). LECLERC (Marie, Sophie, mademoiselle). Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : rue Traversière-Saint-Honoré, 41. libraire Date du brevet : 10 août 1824, n° 2115. Prédécesseur : LENOIR (Philibert, Geneste), n° 1097. Successeur : LEUDET (Jean-Baptiste, Émile), n° 2192. Remplacement le : 3 mai 1825. 258
Liste générale des brevetés de l’Imprimerie et de la Librairie (1 er Empire et Restauration) Remarques : — En remplacement de Lenoir, n° 1097. — Démissionnaire, remplacée [le 3 mai 1825] par Leudet, n° 2192.Cote : F/18/1788. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2115. LECLERC (Pierre, Augustin). Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : rue Poissonnière, 25. libraire Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1376. Remarques : N'a pas retiré son brevet. Mort (rapport de l'inspecteur du 26 avr. 1821).Cote : F/18/1788. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1376. LECLERC, jeune (Théodore). Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : rue Neuve Notre-Dame en la Cité, 23 (en 1812). libraire Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] --> 1084. Successeur : PIERRAT, veuve CHAMPAGNAC (Mathilde, Virginie). Remplacement le : 3 sept. 1852. Remarques : — Brevet rénové le 30 mars 1820, n° 1084. — Le titulaire a reçu un duplicata de son brevet le 27 avr. 1824. — A signaler : catalogue des livres en magasin. — Remplacé par PIERRAT, veuve CHAMPAGNAC (Mathilde, Virginie), le 3 sept. 1852.Cote : F/18/1788. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 1084 (en 1820). LECLERC : nom cité dans la notice GAYET, aîné (Joseph). LECLERC, voir VIVOT, veuve née LECLERC (Marie, Madeleine, Scholastique). LECLERCQ, veuve née MAYRAC (Marie, Thérèse). Résidence : Mont-de-Marsan (Landes). imprimeur en lettres Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 467 --> 1796 --> 2186. Successeur : LECLERCQ (Pierre, Vincent), n° 2285. Remplacement le : 11 mai 1824. Remarques : — Brevet de tolérance. — Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 1796, brevet à vie [comprendre : brevet de tolérance]. — Annulé. Elle a reçu un brevet héréditaire [comprendre transmissible] le 13 août 1821, n° 2186. — Décédée, remplacée par son fils, n° 2285.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 467 (en 1811), *F/18(I)/22, n° 1796 (en 1818) et *F/18(I)/22, n° 2186 (en 1821). LECLERCQ (Pierre, Vincent). Résidence : Mont-de-Marsan (Landes). imprimeur en lettres Date du brevet : 11 mai 1824, n° 2285. Prédécesseur : LECLERCQ, veuve née MAYRAC (Marie, Thérèse), n° 467 --> 1796 --> 2186. Remarques : En remplacement de sa mère, n° 2186.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 2285. LECLERCQ-CAMIEZ, fils. Résidence : Arras (Pas-de-Calais). imprimeur en lettres Date du brevet : 6 févr. 1819, n° 1926. Prédécesseur : LECLERCQ-CAMIEZ (Pierre, Joseph), n° 750 --> 1587. Remarques : En remplacement de son père, décédé, n° 1587.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 1926. 259 LECLERCQ-CAMIEZ (Pierre, Joseph). Résidence : Arras (Pas-de-Calais). imprimeur en lettres Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 750 --> 1587. Successeur : LECLERCQ-CAMIEZ, fils, n° 1926. Remplacement le : 6 févr. 1819. Remarques : — Brevet de tolérance. — Brevet rénové le 1er sept. 1816, n° 1587, enregistré le 27 sept. 1817. — Décédé, remplacé par son fils, n° 1926.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 750 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1587 (en 1816). libraire Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de n°] --> 421. Remarques : — Brevet rénové le 27 juill. 1818, n° 421. — [Nom inscrit comme "LECLERC-
- Page 1 and 2: CENTRE HISTORIQUE DES ARCHIVES NATI
- Page 3 and 4: Liste générale des brevetés de l
- Page 5 and 6: Liste générale des brevetés de l
- Page 7 and 8: Liste générale des brevetés de l
- Page 9 and 10: Liste générale des brevetés de l
- Page 11 and 12: Liste générale des brevetés de l
- Page 13 and 14: Liste générale des brevetés de l
- Page 15 and 16: Liste générale des brevetés de l
- Page 17 and 18: Liste générale des brevetés de l
- Page 19 and 20: Liste générale des brevetés de l
- Page 21 and 22: Liste générale des brevetés de l
- Page 23 and 24: Liste générale des brevetés de l
- Page 25 and 26: Liste générale des brevetés de l
- Page 27 and 28: Liste générale des brevetés de l
- Page 29 and 30: Liste générale des brevetés de l
- Page 31 and 32: Liste générale des brevetés de l
- Page 33 and 34: Liste générale des brevetés de l
- Page 35 and 36: Liste générale des brevetés de l
- Page 37 and 38: Liste générale des brevetés de l
- Page 39 and 40: Liste générale des brevetés de l
- Page 41 and 42: Liste générale des brevetés de l
- Page 43 and 44: Liste générale des brevetés de l
- Page 45: Liste générale des brevetés de l
- Page 49 and 50: Liste générale des brevetés de l
- Page 51 and 52: Liste générale des brevetés de l
- Page 53 and 54: Liste générale des brevetés de l
- Page 55 and 56: Liste générale des brevetés de l
- Page 57 and 58: Liste générale des brevetés de l
- Page 59 and 60: Liste générale des brevetés de l
- Page 61 and 62: Liste générale des brevetés de l
- Page 63 and 64: Liste générale des brevetés de l
- Page 65 and 66: Liste générale des brevetés de l
- Page 67 and 68: Liste générale des brevetés de l
- Page 69 and 70: Liste générale des brevetés de l
- Page 71 and 72: Liste générale des brevetés de l
- Page 73 and 74: Liste générale des brevetés de l
- Page 75 and 76: Liste générale des brevetés de l
- Page 77 and 78: Liste générale des brevetés de l
- Page 79 and 80: Liste générale des brevetés de l
- Page 81 and 82: Liste générale des brevetés de l
- Page 83 and 84: Liste générale des brevetés de l
- Page 85 and 86: Liste générale des brevetés de l
- Page 87 and 88: Liste générale des brevetés de l
- Page 89 and 90: Liste générale des brevetés de l
- Page 91 and 92: Liste générale des brevetés de l
- Page 93 and 94: Liste générale des brevetés de l
- Page 95 and 96: Liste générale des brevetés de l
Liste générale des brevetés de l’Imprimerie et de la Librairie (1 er Empire et Restauration)<br />
Remarques :<br />
— En remplacement de Lenoir, n° 1097.<br />
— Démissionnaire, remplacée [le 3 mai<br />
<strong>18</strong><strong>25</strong>] par Leudet, n° 2192.Cote :<br />
F/<strong>18</strong>/1788. [Enregistrement en : ]<br />
*F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n° 2115.<br />
LECLERC (Pierre, Augustin).<br />
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).<br />
Domicile : rue Poissonnière, <strong>25</strong>.<br />
libraire<br />
Date du brevet : 20 juin <strong>18</strong>20, n° 1376.<br />
Remarques : N'a pas retiré son brevet.<br />
Mort (rapport de l'inspecteur du 26 avr.<br />
<strong>18</strong>21).Cote : F/<strong>18</strong>/1788. [Enregistrement<br />
en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n° 1376.<br />
LECLERC, jeune (Théodore).<br />
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).<br />
Domicile : rue Neuve Notre-Dame en la<br />
Cité, 23 (en <strong>18</strong>12).<br />
libraire<br />
Date du brevet : 1er oct. <strong>18</strong>12, [pas de n°]<br />
--> 1084.<br />
Successeur : PIERRAT, veuve<br />
CHAMPAGNAC (Mathilde, Virginie).<br />
Remplacement le : 3 sept. <strong>18</strong>52.<br />
Remarques :<br />
— Brevet rénové le 30 mars <strong>18</strong>20, n°<br />
1084.<br />
— Le titulaire a reçu un duplicata de<br />
son brevet le 27 avr. <strong>18</strong>24.<br />
— A signaler : catalogue des livres en<br />
magasin.<br />
— Remplacé par PIERRAT, veuve<br />
CHAMPAGNAC (Mathilde, Virginie), le 3<br />
sept. <strong>18</strong>52.Cote : F/<strong>18</strong>/1788.<br />
[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>14</strong> et 15 (en<br />
<strong>18</strong>12, pas de n° affecté) et *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n°<br />
1084 (en <strong>18</strong>20).<br />
LECLERC : nom cité dans la notice GAYET,<br />
aîné (Joseph).<br />
LECLERC, voir VIVOT, veuve née<br />
LECLERC (Marie, Madeleine,<br />
Scholastique).<br />
LECLERCQ, veuve née MAYRAC (Marie,<br />
Thérèse).<br />
Résidence : Mont-de-Marsan (Landes).<br />
imprimeur en lettres<br />
Date du brevet : 20 juill. <strong>18</strong>11, n° 467 --><br />
1796 --> 2<strong>18</strong>6.<br />
Successeur : LECLERCQ (Pierre,<br />
Vincent), n° <strong>22</strong>85.<br />
Remplacement le : 11 mai <strong>18</strong>24.<br />
Remarques :<br />
— Brevet de tolérance.<br />
— Brevet rénové le 20 nov. <strong>18</strong><strong>18</strong>, n°<br />
1796, brevet à vie [comprendre : brevet de<br />
tolérance].<br />
— Annulé. Elle a reçu un brevet<br />
héréditaire [comprendre transmissible] le<br />
13 août <strong>18</strong>21, n° 2<strong>18</strong>6.<br />
— Décédée, remplacée par son fils, n°<br />
<strong>22</strong>85.[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>22</strong>, n°<br />
467 (en <strong>18</strong>11), *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>22</strong>, n° 1796 (en<br />
<strong>18</strong><strong>18</strong>) et *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>22</strong>, n° 2<strong>18</strong>6 (en <strong>18</strong>21).<br />
LECLERCQ (Pierre, Vincent).<br />
Résidence : Mont-de-Marsan (Landes).<br />
imprimeur en lettres<br />
Date du brevet : 11 mai <strong>18</strong>24, n° <strong>22</strong>85.<br />
Prédécesseur : LECLERCQ, veuve née<br />
MAYRAC (Marie, Thérèse), n° 467 --><br />
1796 --> 2<strong>18</strong>6. Remarques : En<br />
remplacement de sa mère, n°<br />
2<strong>18</strong>6.[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>22</strong>, n°<br />
<strong>22</strong>85.<br />
LECLERCQ-CAMIEZ, fils.<br />
Résidence : Arras (Pas-de-Calais).<br />
imprimeur en lettres<br />
Date du brevet : 6 févr. <strong>18</strong>19, n° 1926.<br />
Prédécesseur : LECLERCQ-CAMIEZ<br />
(Pierre, Joseph), n° 750 --> 1587.<br />
Remarques : En remplacement de son<br />
père, décédé, n° 1587.[Enregistrement en<br />
: ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>22</strong>, n° 1926.<br />
<strong>25</strong>9<br />
LECLERCQ-CAMIEZ (Pierre, Joseph).<br />
Résidence : Arras (Pas-de-Calais).<br />
imprimeur en lettres<br />
Date du brevet : 20 juill. <strong>18</strong>11, n° 750 --><br />
1587.<br />
Successeur : LECLERCQ-CAMIEZ, fils,<br />
n° 1926.<br />
Remplacement le : 6 févr. <strong>18</strong>19.<br />
Remarques :<br />
— Brevet de tolérance.<br />
— Brevet rénové le 1er sept. <strong>18</strong><strong>16</strong>, n°<br />
1587, enregistré le 27 sept. <strong>18</strong>17.<br />
— Décédé, remplacé par son fils, n°<br />
1926.[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>22</strong>, n°<br />
750 (en <strong>18</strong>11) et *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>22</strong>, n° 1587 (en<br />
<strong>18</strong><strong>16</strong>).<br />
libraire<br />
Date du brevet : 1er janv. <strong>18</strong>13, [pas de<br />
n°] --> 421. Remarques :<br />
— Brevet rénové le 27 juill. <strong>18</strong><strong>18</strong>, n°<br />
421.<br />
— [Nom inscrit comme "LECLERC-