F18(I)14-16,18,22,25 L-Q - Archives nationales
F18(I)14-16,18,22,25 L-Q - Archives nationales F18(I)14-16,18,22,25 L-Q - Archives nationales
Liste générale des brevetés de l’Imprimerie et de la Librairie (1 er Empire et Restauration) libraire Date du brevet : 29 avr. 1828, n° 2553.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2553, *F/18(I)/16, partie non paginée (Manche). LE BEL (Pierre, Julien). Résidence : Vire (Calvados). imprimeur en lettres Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 215 --> 1558. Remarques : — Brevet de tolérance. — Brevet rénové le 1er sept. 1816, n° 1558., enregistré le 27 sept. 1817 (brevet à vie) [comprendre : brevet de tolérance]. — Décédé le ….[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 215 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1558 (en 1816). LEBIGRE (François). Naissance : 3 oct. 1771.——— Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : rue de la Harpe, 24. libraire Date du brevet : 5 juill. 1828, n° 2652. Prédécesseur : JANNET, veuve née MOUROUX (Marie, Anne, Julie), n° 1369. Successeur : LEBIGRE (Alfred). Remplacement le : 14 août 1855. Remarques : — En remplacement de la veuve Jeannet [sic : Jannet], démissionnaire, n° 1369 [où cette dernière est désignée comme "Jannet née Mouroux"] — Décédé, remplacé par LEBIGRE (Alfred), son petit-fils, le 14 août 1855.Cote : F/18/1787. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2652. LE BILLER (Pierre, Bazile). Résidence : Paimpol (Côtes-du-Nord, auj. Côtes-d'Armor). libraire Date du brevet : 3 juill. 1829, n° 2947.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2947. LEBLAN : nom cité dans la notice LEBLANC (Charles, Frédéric, Gabriel). LEBLANC (Anaïs, mademoiselle). Résidence : Auxerre (Yonne). libraire Date du brevet : 22 oct. 1828, n° 2778.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2778. LEBLANC (Charles, Frédéric, Gabriel). Résidence : Laon (Aisne). imprimeur en lettres Date du brevet : 26 nov. 1823, n° 2264. Prédécesseur : COURTOIS (Pierre, Augustin), n° 85 --> 1354. Remarques : En remplacement de Courtois, n° 1354.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 2264. libraire Date du brevet : 26 nov. 1823, n° 2016. Prédécesseur : COURTOIS (Pierre, Augustin), n° 195. Remarques : En remplacement de Courtois, n° 195.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2016, *F/18(I)/16, page 3 des départements (Aisne). lithographe Date du brevet : 3 juill. 1829, n° 254. Remarques : [Nom inscrit comme "LEBLAN".][Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 254. LEBLANC (Marie, Joséphine, mademoiselle). Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : Palais de Justice (en 1812). libraire Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] --> 1082. Remarques : Brevet rénové le 30 mars 1820, n° 1082.Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 1082 (en 1820). LEBLANC (Philibert, Hubert). Résidence : Versailles (Seine-et-Oise, auj. Yvelines). libraire Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de n°] --> 647. Remarques : Brevet rénové le 5 août 1818, n° 647.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 647 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non paginée (Seine-et- Oise) (en 1818). LEBLANC (Pierre, François, Jean-Baptiste). Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : rue de l'Abbaye, 1 (en 1812, libraire). imprimeur en lettres Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 51 --> 2056. Successeur : MOËSSARD (Adrien, Louis), n° 2329. 254
Liste générale des brevetés de l’Imprimerie et de la Librairie (1 er Empire et Restauration) Remplacement le : 4 oct. 1825. Remarques : — Brevet rénové le 15 oct. 1816, n° 2056. — Démissionnaire, remplacé [le 4 oct. 1825] par Moëssard, n° 2329. — Leblanc fit une vente publique à Alençon, sans y être autorisé par son brevet (liste de ces livres).Cote : F/18/1787. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 51 (en 1811), et *F/18(I)/22, n° 2056 (en 1816), F/18(I)/16, enregistrement n° 51 (en 1816). libraire Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] --> 1083. Remarques : Brevet rénové le 30 mars 1820, n° 1083.Cote : F/18/1787. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 1083 (en 1820). LEBLANC, voir DALLÉ, veuve née LEBLANC (Laurence). LE BLOND (Jean, Claude). Résidence : Bayeux (Calvados). imprimeur en lettres Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 208 --> 1552. Remarques : — Brevet de tolérance. — Brevet rénové le 1er sept. 1816, n° 1552, enregistré le 27 sept. 1817 (brevet à vie) [comprendre : brevet de tolérance].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 208 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1552 (en 1816). LEBON (Alexandre, François, Thérèse) : nom cité comme successeur dans la notice LEBÈGUE (Marie, Jean, Christophe). LE BORDAYS, veuve CHABOT (Geneviève, Suzanne, Louise). Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). libraire Date du brevet : 5 avr. 1825, n° 2176. Prédécesseur : CHABOT (René, Honoré), n° 1661. Successeur : SELLIGUE (Alexandre, François, Gilles), n° 2414. Remplacement le : 26 juin 1827. Remarques : — En remplacement de son mari, décédé, n° 1661. — Démissionnaire, remplacé [le 26 juin 1827] par "Gilles-Selligue" [sic], n° 2414.Cote : F/18/1787. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2176. LEBORGNE (Louis, Marie, Paschal). Résidence : Montreuil (Pas-de-Calais). libraire Date du brevet : 22 nov. 1825, n° 2244. Prédécesseur : LEROY-PION (Achille), n° 790. Remarques : En remplacement de Leroy-Pion, démissionnaire, n° 790.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2244, *F/18(I)/16, partie non paginée (Pasde-Calais). LEBOURDAIS : nom cité dans la notice CHARBONNEAUX (Pierre, Louis). LEBOURG (Auguste, François). Résidence : Nantes (Loire-Inférieure, auj. Loire-Atlantique). libraire Date du brevet : 7 août 1827, n° 2430. Prédécesseur : CLECH (Yves), n° 249. Remarques : En remplacement de Clech, démissionnaire, n° 249.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2430, *F/18(I)/16, partie non paginée (Loire-Inférieure). LEBOURG, voir CLAMORGAM, veuve née LEBOURG (Marie, Anne). LEBOYER : nom cité dans la notice THIBAUD (Laurent). LEBRASSEUR (Marie, Louise, Élisabeth, mademoiselle). Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : rue de Gramont, 26. — rue de Castiglione, 3. libraire Date du brevet : 27 avr. 1824, n° 2075. Prédécesseur : MARIETTE (Sophie, mademoiselle), n° 1905. Successeur : PÉRISSE (Étienne), n° 2208. Remplacement le : 2 août 1825. Remarques : — En remplacement de la demoiselle Mariette, n° 1905. — Démissionnaire, remplacée [le 2 août 1825] par Périsse, n° 2208.Cote : F/18/1787. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2075. LEBRETON (Mathurin). Résidence : Fougères (Ille-et-Vilaine). libraire Date du brevet : 20 juill. 1820, n° 1458. Successeur : VANNIER, aînée (Françoise, Michelle, mademoiselle), n° 255
- Page 1 and 2: CENTRE HISTORIQUE DES ARCHIVES NATI
- Page 3 and 4: Liste générale des brevetés de l
- Page 5 and 6: Liste générale des brevetés de l
- Page 7 and 8: Liste générale des brevetés de l
- Page 9 and 10: Liste générale des brevetés de l
- Page 11 and 12: Liste générale des brevetés de l
- Page 13 and 14: Liste générale des brevetés de l
- Page 15 and 16: Liste générale des brevetés de l
- Page 17 and 18: Liste générale des brevetés de l
- Page 19 and 20: Liste générale des brevetés de l
- Page 21 and 22: Liste générale des brevetés de l
- Page 23 and 24: Liste générale des brevetés de l
- Page 25 and 26: Liste générale des brevetés de l
- Page 27 and 28: Liste générale des brevetés de l
- Page 29 and 30: Liste générale des brevetés de l
- Page 31 and 32: Liste générale des brevetés de l
- Page 33 and 34: Liste générale des brevetés de l
- Page 35 and 36: Liste générale des brevetés de l
- Page 37 and 38: Liste générale des brevetés de l
- Page 39 and 40: Liste générale des brevetés de l
- Page 41: Liste générale des brevetés de l
- Page 45 and 46: Liste générale des brevetés de l
- Page 47 and 48: Liste générale des brevetés de l
- Page 49 and 50: Liste générale des brevetés de l
- Page 51 and 52: Liste générale des brevetés de l
- Page 53 and 54: Liste générale des brevetés de l
- Page 55 and 56: Liste générale des brevetés de l
- Page 57 and 58: Liste générale des brevetés de l
- Page 59 and 60: Liste générale des brevetés de l
- Page 61 and 62: Liste générale des brevetés de l
- Page 63 and 64: Liste générale des brevetés de l
- Page 65 and 66: Liste générale des brevetés de l
- Page 67 and 68: Liste générale des brevetés de l
- Page 69 and 70: Liste générale des brevetés de l
- Page 71 and 72: Liste générale des brevetés de l
- Page 73 and 74: Liste générale des brevetés de l
- Page 75 and 76: Liste générale des brevetés de l
- Page 77 and 78: Liste générale des brevetés de l
- Page 79 and 80: Liste générale des brevetés de l
- Page 81 and 82: Liste générale des brevetés de l
- Page 83 and 84: Liste générale des brevetés de l
- Page 85 and 86: Liste générale des brevetés de l
- Page 87 and 88: Liste générale des brevetés de l
- Page 89 and 90: Liste générale des brevetés de l
- Page 91 and 92: Liste générale des brevetés de l
Liste générale des brevetés de l’Imprimerie et de la Librairie (1 er Empire et Restauration)<br />
libraire<br />
Date du brevet : 29 avr. <strong>18</strong>28, n°<br />
<strong>25</strong>53.[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n°<br />
<strong>25</strong>53, *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>16</strong>, partie non paginée<br />
(Manche).<br />
LE BEL (Pierre, Julien).<br />
Résidence : Vire (Calvados).<br />
imprimeur en lettres<br />
Date du brevet : 20 juill. <strong>18</strong>11, n° 215 --><br />
1558. Remarques :<br />
— Brevet de tolérance.<br />
— Brevet rénové le 1er sept. <strong>18</strong><strong>16</strong>, n°<br />
1558., enregistré le 27 sept. <strong>18</strong>17 (brevet à<br />
vie) [comprendre : brevet de tolérance].<br />
— Décédé le ….[Enregistrement en : ]<br />
*F/<strong>18</strong>(I)/<strong>22</strong>, n° 215 (en <strong>18</strong>11) et<br />
*F/<strong>18</strong>(I)/<strong>22</strong>, n° 1558 (en <strong>18</strong><strong>16</strong>).<br />
LEBIGRE (François).<br />
Naissance : 3 oct. 1771.———<br />
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).<br />
Domicile : rue de la Harpe, 24.<br />
libraire<br />
Date du brevet : 5 juill. <strong>18</strong>28, n° 2652.<br />
Prédécesseur : JANNET, veuve née<br />
MOUROUX (Marie, Anne, Julie), n° 1369.<br />
Successeur : LEBIGRE (Alfred).<br />
Remplacement le : <strong>14</strong> août <strong>18</strong>55.<br />
Remarques :<br />
— En remplacement de la veuve Jeannet<br />
[sic : Jannet], démissionnaire, n° 1369 [où<br />
cette dernière est désignée comme "Jannet<br />
née Mouroux"]<br />
— Décédé, remplacé par LEBIGRE<br />
(Alfred), son petit-fils, le <strong>14</strong> août<br />
<strong>18</strong>55.Cote : F/<strong>18</strong>/1787. [Enregistrement<br />
en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n° 2652.<br />
LE BILLER (Pierre, Bazile).<br />
Résidence : Paimpol (Côtes-du-Nord, auj.<br />
Côtes-d'Armor).<br />
libraire<br />
Date du brevet : 3 juill. <strong>18</strong>29, n°<br />
2947.[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n°<br />
2947.<br />
LEBLAN : nom cité dans la notice<br />
LEBLANC (Charles, Frédéric, Gabriel).<br />
LEBLANC (Anaïs, mademoiselle).<br />
Résidence : Auxerre (Yonne).<br />
libraire<br />
Date du brevet : <strong>22</strong> oct. <strong>18</strong>28, n°<br />
2778.[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n°<br />
2778.<br />
LEBLANC (Charles, Frédéric, Gabriel).<br />
Résidence : Laon (Aisne).<br />
imprimeur en lettres<br />
Date du brevet : 26 nov. <strong>18</strong>23, n° <strong>22</strong>64.<br />
Prédécesseur : COURTOIS (Pierre,<br />
Augustin), n° 85 --> 1354.<br />
Remarques : En remplacement de<br />
Courtois, n° 1354.[Enregistrement en : ]<br />
*F/<strong>18</strong>(I)/<strong>22</strong>, n° <strong>22</strong>64.<br />
libraire<br />
Date du brevet : 26 nov. <strong>18</strong>23, n° 20<strong>16</strong>.<br />
Prédécesseur : COURTOIS (Pierre,<br />
Augustin), n° 195. Remarques : En<br />
remplacement de Courtois, n°<br />
195.[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n°<br />
20<strong>16</strong>, *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>16</strong>, page 3 des départements<br />
(Aisne).<br />
lithographe<br />
Date du brevet : 3 juill. <strong>18</strong>29, n° <strong>25</strong>4.<br />
Remarques : [Nom inscrit comme<br />
"LEBLAN".][Enregistrement en : ]<br />
*F/<strong>18</strong>(I)/24, n° <strong>25</strong>4.<br />
LEBLANC (Marie, Joséphine, mademoiselle).<br />
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).<br />
Domicile : Palais de Justice (en <strong>18</strong>12).<br />
libraire<br />
Date du brevet : 1er oct. <strong>18</strong>12, [pas de n°]<br />
--> 1082. Remarques : Brevet rénové<br />
le 30 mars <strong>18</strong>20, n° 1082.Cote : Pas de<br />
dossier en F/<strong>18</strong> parmi les brevetés de Paris.<br />
[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>14</strong> et 15 (en<br />
<strong>18</strong>12, pas de n° affecté) et *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n°<br />
1082 (en <strong>18</strong>20).<br />
LEBLANC (Philibert, Hubert).<br />
Résidence : Versailles (Seine-et-Oise, auj.<br />
Yvelines).<br />
libraire<br />
Date du brevet : 1er janv. <strong>18</strong>13, [pas de<br />
n°] --> 647. Remarques : Brevet rénové<br />
le 5 août <strong>18</strong><strong>18</strong>, n° 647.[Enregistrement en<br />
: ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>14</strong> et 15 (en <strong>18</strong>13, pas de n°<br />
affecté) et *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n° 647 (en <strong>18</strong><strong>18</strong>),<br />
*F/<strong>18</strong>(I)/<strong>16</strong>, partie non paginée (Seine-et-<br />
Oise) (en <strong>18</strong><strong>18</strong>).<br />
LEBLANC (Pierre, François, Jean-Baptiste).<br />
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).<br />
Domicile : rue de l'Abbaye, 1 (en <strong>18</strong>12,<br />
libraire).<br />
imprimeur en lettres<br />
Date du brevet : 1er avr. <strong>18</strong>11, n° 51 --><br />
2056.<br />
Successeur : MOËSSARD (Adrien,<br />
Louis), n° 2329.<br />
<strong>25</strong>4