F18(I)14-16,18,22,25 L-Q - Archives nationales
F18(I)14-16,18,22,25 L-Q - Archives nationales F18(I)14-16,18,22,25 L-Q - Archives nationales
Liste générale des brevetés de l’Imprimerie et de la Librairie (1 er Empire et Restauration) LAISNÉ, voir RAUX, veuve LAISNÉ (Marie, Jeanne, Françoise). LAISNEY (Louis, Auguste). Résidence : Péronne (Somme). imprimeur en lettres Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 959 --> 1658. Successeur : DEPREZ (Denis, Constant), n° 2401. Remplacement le : 7 août 1827. Remarques : — Brevet rénové le 1er sept. 1816, n° 1658, enregistré le 27 nov. 1817. — Démissionnaire, remplacé par Desprez, n° 2401.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 959 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1658 (en 1816). libraire Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de n°] --> 369. Successeur : DEPREZ (Denis, Constant), n° 2434. Remplacement le : 7 août 1827. Remarques : — Brevet rénové le 27 juill. 1818, n° 369. — Démissionnaire, remplacé par Deprez, n° 2434.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 369 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non paginée (Somme) (en 1818). LAITHIER (Jean, Claude). Résidence : Pontarlier (Doubs). libraire Date du brevet : 26 juin 1821, n° 1608.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1608, *F/18(I)/16, page 49 des départements (Doubs). LAJEHANNIÈRE (Jacques, Théodore, Frédéric). Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : rue-des-Grès, 2. libraire Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1371. Remarques : Brevet annulé pour inexploitation le 25 mars 1861.Cote : F/18/1784. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1371. LA-JONCHÈRE, voir ROBIN-LA- JONCHÈRE (Charles). LAJOUX (Jean, Pierre). Résidence : Carcassonne (Aude). libraire Date du brevet : 20 juill. 1820, n° 1442.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1442, *F/18(I)/16, page 19 des départements (Aude). LAJUGIE (Jean). Résidence : Le Puy-en-Velay (Haute- Loire). libraire Date du brevet : 3 juill. 1829, n° 2951.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2951. LALANCE (François, Léopold, Adolphe). Résidence : Montbéliard (Doubs). lithographe Date du brevet : 26 sept. 1828, n° 185.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 185. LALLEMANT, voir GRASSAL, née LALLEMANT (Anne). 236 LALONDE, voir DESPIERRES, dit LALONDE (Alexandre, Ambroise). — DESPIERRES, dit LALONDE (Georges). — LEMETTAIS, veuve DESPIERRES- LALONDE (Sophie). LALOY (Claude). Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : rue de Richelieu, 95 (en 1812). libraire Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] --> 1072. Remarques : Brevet rénové le 28 mars 1820, n° 1072.Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 1072 (en 1820). LALOY (Jean-Baptiste). Résidence : Troyes (Aube). libraire Date du brevet : 6 avr. 1824, n° 2060. Prédécesseur : BELION (Gabriel), n° 210. Remarques : — En remplacement de Bellion [sic], démissionnaire, n° 210. — Démissionnaire, remplacé par Febvre le 22 avr. 1843, n° 7148.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2060, *F/18(I)/16, page 17 des départements (Aube). lithographe Date du brevet : 10 nov. 1829, n° 294.
Liste générale des brevetés de l’Imprimerie et de la Librairie (1 er Empire et Restauration) Prédécesseur : CARDON (Louis, Charles), n° 108. Remarques : En remplacement de Cardon, démissionnaire, n° [non indiqué : 108].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 294. LAMAIGNÈRE (Jean). Résidence : Bayonne (Basses-Pyrénées, auj. Pyrénées-Atlantiques). imprimeur en lettres Date du brevet : 21 août 1829, n° 2527. Prédécesseur : LAMAIGNÈRE (Pierre), n° 1545. Successeur : TEULIÈRES, veuve LAMAIGNÈRE (Marthe, Anne), n° 3907. Remplacement le : 25 juin 1847. Remarques : En remplacement de son père, démissionnaire, n° [non indiqué : 1545].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 2527. LAMAIGNÈRE (Pierre). Résidence : Bayonne (Basses-Pyrénées, auj. Pyrénées-Atlantiques). imprimeur en lettres Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 787 --> 1545. Successeur : LAMAIGNÈRE (Jean), n° 2527. Remplacement le : 21 août 1829. Remarques : — Brevet de tolérance. — Brevet rénové le 1er sept. 1816, n° 1545 (brevet à vie) [comprendre : brevet de tolérance], enregistré le 18 sept. 1817.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 787 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1545 (en 1816). LAMBERT (Florent, Théodore). Résidence : Les Sables-d'Olonne (Vendée). imprimeur en lettres Date du brevet : 17 juill. 1827, n° 2396. Prédécesseur : AMIOT (Augustin, François), n° 1025 --> 1500. Remarques : — En remplacement de Amyot [sic], démissionnaire, n° 1500. — Décédé, remplacé par son fils, n° 3426 [en 1840].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 2396. libraire Date du brevet : 3 mai 1830, n° 3096.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 3096. LAMBERT (Grégoire). Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : rue de la Harpe, 72. libraire Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1372. Successeur : ROUSSELON (Jean, Louis), n° 2062. Remplacement le : 6 avr. 1824. Remarques : — Démissionnaire, remplacé [le 6 avr. 1824] par Rousselon, n° 2062. — Chevalier de la Légion d'honneur.Cote : F/18/1785. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1372. LAMBERT (Jean, Romain). Résidence : Vernon (Eure). libraire Date du brevet : 28 août 1827, n° 2440. Prédécesseur : PATIN (Pierre, Guillaume, Romain), n° 301, et DESMARRES (Charles, François), n° 1448. Successeur : LEROY (Joachim), n° 2732. Remplacement le : 13 sept. 1828. Remarques : — En remplacement de Patin et de Desmarres, démissionnaires, n° 301 et 1448. — "Annulé. Lambert est breveté pour Versailles, n° 2880."[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2440, *F/18(I)/16, page 53 des départements (Eure).——— Résidence : Versailles (Seine-et-Oise, auj. Yvelines). libraire Date du brevet : 20 avr. 1829, n° 2880. Prédécesseur : ÉTIENNE (Antoine, Hippolyte), n° 644. Remarques : — En remplacement de Étienne, démissionnaire, n° 644. — [Ancien libraire à Vernon.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2880. LAMBERT, veuve née HUVIER (Magdeleine, Catherine, Charlotte). Résidence : Châlons-sur-Marne, auj. Châlons-en-Champagne (Marne). libraire Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de n°] --> 329. Successeur : CORNET DUGOMMIER, n° 2111. Remplacement le : 3 août 1824. Remarques : 237
- Page 1 and 2: CENTRE HISTORIQUE DES ARCHIVES NATI
- Page 3 and 4: Liste générale des brevetés de l
- Page 5 and 6: Liste générale des brevetés de l
- Page 7 and 8: Liste générale des brevetés de l
- Page 9 and 10: Liste générale des brevetés de l
- Page 11 and 12: Liste générale des brevetés de l
- Page 13 and 14: Liste générale des brevetés de l
- Page 15 and 16: Liste générale des brevetés de l
- Page 17 and 18: Liste générale des brevetés de l
- Page 19 and 20: Liste générale des brevetés de l
- Page 21 and 22: Liste générale des brevetés de l
- Page 23: Liste générale des brevetés de l
- Page 27 and 28: Liste générale des brevetés de l
- Page 29 and 30: Liste générale des brevetés de l
- Page 31 and 32: Liste générale des brevetés de l
- Page 33 and 34: Liste générale des brevetés de l
- Page 35 and 36: Liste générale des brevetés de l
- Page 37 and 38: Liste générale des brevetés de l
- Page 39 and 40: Liste générale des brevetés de l
- Page 41 and 42: Liste générale des brevetés de l
- Page 43 and 44: Liste générale des brevetés de l
- Page 45 and 46: Liste générale des brevetés de l
- Page 47 and 48: Liste générale des brevetés de l
- Page 49 and 50: Liste générale des brevetés de l
- Page 51 and 52: Liste générale des brevetés de l
- Page 53 and 54: Liste générale des brevetés de l
- Page 55 and 56: Liste générale des brevetés de l
- Page 57 and 58: Liste générale des brevetés de l
- Page 59 and 60: Liste générale des brevetés de l
- Page 61 and 62: Liste générale des brevetés de l
- Page 63 and 64: Liste générale des brevetés de l
- Page 65 and 66: Liste générale des brevetés de l
- Page 67 and 68: Liste générale des brevetés de l
- Page 69 and 70: Liste générale des brevetés de l
- Page 71 and 72: Liste générale des brevetés de l
- Page 73 and 74: Liste générale des brevetés de l
Liste générale des brevetés de l’Imprimerie et de la Librairie (1 er Empire et Restauration)<br />
LAISNÉ, voir RAUX, veuve LAISNÉ (Marie,<br />
Jeanne, Françoise).<br />
LAISNEY (Louis, Auguste).<br />
Résidence : Péronne (Somme).<br />
imprimeur en lettres<br />
Date du brevet : 15 juill. <strong>18</strong>11, n° 959 --><br />
<strong>16</strong>58.<br />
Successeur : DEPREZ (Denis, Constant),<br />
n° 2401.<br />
Remplacement le : 7 août <strong>18</strong>27.<br />
Remarques :<br />
— Brevet rénové le 1er sept. <strong>18</strong><strong>16</strong>, n°<br />
<strong>16</strong>58, enregistré le 27 nov. <strong>18</strong>17.<br />
— Démissionnaire, remplacé par<br />
Desprez, n° 2401.[Enregistrement en : ]<br />
*F/<strong>18</strong>(I)/<strong>22</strong>, n° 959 (en <strong>18</strong>11) et<br />
*F/<strong>18</strong>(I)/<strong>22</strong>, n° <strong>16</strong>58 (en <strong>18</strong><strong>16</strong>).<br />
libraire<br />
Date du brevet : 1er janv. <strong>18</strong>13, [pas de<br />
n°] --> 369.<br />
Successeur : DEPREZ (Denis, Constant),<br />
n° 2434.<br />
Remplacement le : 7 août <strong>18</strong>27.<br />
Remarques :<br />
— Brevet rénové le 27 juill. <strong>18</strong><strong>18</strong>, n°<br />
369.<br />
— Démissionnaire, remplacé par<br />
Deprez, n° 2434.[Enregistrement en : ]<br />
*F/<strong>18</strong>(I)/<strong>14</strong> et 15 (en <strong>18</strong>13, pas de n°<br />
affecté) et *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n° 369 (en <strong>18</strong><strong>18</strong>),<br />
*F/<strong>18</strong>(I)/<strong>16</strong>, partie non paginée (Somme)<br />
(en <strong>18</strong><strong>18</strong>).<br />
LAITHIER (Jean, Claude).<br />
Résidence : Pontarlier (Doubs).<br />
libraire<br />
Date du brevet : 26 juin <strong>18</strong>21, n°<br />
<strong>16</strong>08.[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n°<br />
<strong>16</strong>08, *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>16</strong>, page 49 des<br />
départements (Doubs).<br />
LAJEHANNIÈRE (Jacques, Théodore,<br />
Frédéric).<br />
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).<br />
Domicile : rue-des-Grès, 2.<br />
libraire<br />
Date du brevet : 20 juin <strong>18</strong>20, n° 1371.<br />
Remarques : Brevet annulé pour<br />
inexploitation le <strong>25</strong> mars <strong>18</strong>61.Cote :<br />
F/<strong>18</strong>/1784. [Enregistrement en : ]<br />
*F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n° 1371.<br />
LA-JONCHÈRE, voir ROBIN-LA-<br />
JONCHÈRE (Charles).<br />
LAJOUX (Jean, Pierre).<br />
Résidence : Carcassonne (Aude).<br />
libraire<br />
Date du brevet : 20 juill. <strong>18</strong>20, n°<br />
<strong>14</strong>42.[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n°<br />
<strong>14</strong>42, *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>16</strong>, page 19 des<br />
départements (Aude).<br />
LAJUGIE (Jean).<br />
Résidence : Le Puy-en-Velay (Haute-<br />
Loire).<br />
libraire<br />
Date du brevet : 3 juill. <strong>18</strong>29, n°<br />
2951.[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n°<br />
2951.<br />
LALANCE (François, Léopold, Adolphe).<br />
Résidence : Montbéliard (Doubs).<br />
lithographe<br />
Date du brevet : 26 sept. <strong>18</strong>28, n°<br />
<strong>18</strong>5.[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/24, n°<br />
<strong>18</strong>5.<br />
LALLEMANT, voir GRASSAL, née<br />
LALLEMANT (Anne).<br />
236<br />
LALONDE, voir DESPIERRES, dit<br />
LALONDE (Alexandre, Ambroise). —<br />
DESPIERRES, dit LALONDE (Georges).<br />
— LEMETTAIS, veuve DESPIERRES-<br />
LALONDE (Sophie).<br />
LALOY (Claude).<br />
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).<br />
Domicile : rue de Richelieu, 95 (en <strong>18</strong>12).<br />
libraire<br />
Date du brevet : 1er oct. <strong>18</strong>12, [pas de n°]<br />
--> 1072. Remarques : Brevet rénové<br />
le 28 mars <strong>18</strong>20, n° 1072.Cote : Pas de<br />
dossier en F/<strong>18</strong> parmi les brevetés de Paris.<br />
[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>14</strong> et 15 (en<br />
<strong>18</strong>12, pas de n° affecté) et *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n°<br />
1072 (en <strong>18</strong>20).<br />
LALOY (Jean-Baptiste).<br />
Résidence : Troyes (Aube).<br />
libraire<br />
Date du brevet : 6 avr. <strong>18</strong>24, n° 2060.<br />
Prédécesseur : BELION (Gabriel), n° 210.<br />
Remarques :<br />
— En remplacement de Bellion [sic],<br />
démissionnaire, n° 210.<br />
— Démissionnaire, remplacé par Febvre<br />
le <strong>22</strong> avr. <strong>18</strong>43, n° 7<strong>14</strong>8.[Enregistrement en<br />
: ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n° 2060, *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>16</strong>, page<br />
17 des départements (Aube).<br />
lithographe<br />
Date du brevet : 10 nov. <strong>18</strong>29, n° 294.