F18(I)14-16,18,22,25 L-Q - Archives nationales
F18(I)14-16,18,22,25 L-Q - Archives nationales F18(I)14-16,18,22,25 L-Q - Archives nationales
Liste générale des brevetés de l’Imprimerie et de la Librairie (1 er Empire et Restauration) Remplacement le : 14 janv. 1852. Remarques : — En remplacement de la dame Bouton née Troisgros, démissionnaire, n° 1333. — Remplacé par MARAIS (Eugène, Louis), le 14 janv. 1852.Cote : F/18/1816. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2315. QUERENET de LA COMBRE, épouse CELLIER (Caroline). Naissance : 15 déc. 1794.——— Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : passage Dauphine, 14. libraire Date du brevet : 7 nov. 1828, n° 2787. Remarques : Brevet annulé à une date inconnue.Cote : F/18/1744 [CELLIER, née QUENERET de LA COMBE (Caroline)]. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2787. QUÉRU (Théodore, Armand). Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : rue de Grenelle Saint-Germain, 38. libraire Date du brevet : 20 août 1822, n° 1798. Successeur : THOISNIER-DESPLACES (Adrien, Hippolyte, Augustin), n° 2053. Remplacement le : 23 mars 1824. Remarques : [Remplacé par THOISNIER- DESPLACES (Adrien, Hippolyte, Augustin), n° 2053, le 23 mars 1824.]Cote : F/18/1816. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1798. QUERVELLE (Jean, Charles, Augustin). Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : rue Saint-Antoine, 138. libraire Date du brevet : 9 mai 1821, n° 1584. Successeur : TAIX (Marie, Jeanne, Adélaïde, mademoiselle), n° 2097. Remplacement le : 29 juin 1824. Remarques : Démissionnaire, remplacé [le 29 juin 1824] par la demoiselle Taix, n° 2097.Cote : F/18/1816. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1584. QUESNEL (Jean-Baptiste, Marie). Résidence : Coutances (Manche). imprimeur en lettres Date du brevet : 15 mars 1817, n° 1419. Prédécesseur : JOUBERT (Gilles), n° 542. Successeur : TANQUEREY (Paul, Laurent), n° 1966. Remplacement le : 6 sept. 1819. Remarques : — En remplacement de son beau-père, décédé, n° 542. — Démissionnaire, remplacé par Tranquerey, n° 1966.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 1419. QUESNEL (Jean, François). Résidence : Avranches (Manche). libraire Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de n°] --> 273. Remarques : Brevet rénové le 20 juill. 1818, n° 273.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 273 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non paginée (Manche) (en 1818). QUESNEL (Louis, Nicolas). Résidence : Dieppe (Seine-Inférieure, auj. Seine-Maritime). libraire Date du brevet : 28 déc. 1820, n° 1552. Successeur : ENOUF-MARAIS, fils aîné (Joseph), n° 2118. Remplacement le : 10 août 1824. Remarques : Démissionnaire, remplacé par Enouf-Marais,n° 2118.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1552, *F/18(I)/16, partie non paginée (Seine-Inférieure). QUESNEL (Nicolas). Résidence : Dieppe (Seine-Inférieure, auj. Seine-Maritime). libraire Date du brevet : 18 juill. 1818, n° 738.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 738, *F/18(I)/16, partie non paginée (Seine- Inférieure). QUESNIN, voir DEVILLARIO-QUENIN (Jean, Joseph, François-de-Sales). 424 QUEYREL (François, Vite). Résidence : Gap (Hautes-Alpes). libraire Date du brevet : 29 avr. 1828, n° 2538.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2538, *F/18(I)/16, page 9 des départements : Alpes (Hautes). QUIGNON (Jean, Pierre, Marie). Résidence : Charleville, auj. Charleville- Mézières (Ardennes). libraire Date du brevet : 6 nov. 1822, n°
Liste générale des brevetés de l’Imprimerie et de la Librairie (1 er Empire et Restauration) 1824.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1824, *F/18(I)/16, page 13 des départements (Ardennes). QUILLARD (Louis). Résidence : Draguignan (Var). libraire Date du brevet : 3 févr. 1824, n° 2038. Successeur : SERY (Antoine, Hilarion), n° 2355. Remplacement le : 19 déc. 1826. Remarques : Démissionnaire, remplacé par Sery, n° 2355.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2038, *F/18(I)/16, partie non paginée (Var). QUILLAU, veuve DELAGUETTE (Éléonore, Thérèse, Geneviève). Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : rue Saint-Merry, 22. imprimeur en lettres Date du brevet : 11 juill. 1826, n° 2364. Prédécesseur : DELAGUETTE (André, Pierre), n° 2027. Successeur : SIMONET (Jean-Jacques, François), n° 3490. Remplacement le : 23 avr. 1841. Remarques : — En remplacement de son mari, n° 2027. — Démissionnaire, remplacée le 23 avr. 1841 par Simonet, n° 3490.Cote : F/18/1816. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 2364. QUILLOT (Julien, Alexandre). Résidence : Agen (Lot-et-Garonne). imprimeur en lettres Date du brevet : 24 mai 1821, n° 2167. Prédécesseur : GABIOLE de SAINT- MARTIN (Antoine), n° 1527. Remarques : En remplacement de Gabiole-Saint-Martin, n° 1527.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 2167. QUINARD, veuve née GUILLEMOT (Françoise). Résidence : Lorient (Morbihan). Libraire : Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de n°] --> 1294. Successeur : PRÉVEL (Thomas, Isidore), n° 2034. Remplacement le : 27 janv. 1824. Remarques : — Brevet rénové le 26 mai 1820, n° 1294. — Démissionnaire, remplacée par Prével, n° 2034.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 1294 (en 1820), *F/18(I)/16, partie non paginée (Morbihan) (en 1820). QUINQUENPOIX, fils (Charles, Louis, François). Résidence : Doullens (Somme). imprimeur en lettres Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 957 --> 1609. Remarques : Brevet rénové le 1er sept. 1816, n° 1609, enregistré le 27 sept. 1817.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 957 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1609 (en 1816). QUINQUENPOIX, épouse LEFEBVRE (Marie, Éléonore). Résidence : Doullens (Somme). libraire Date du brevet : 29 avr. 1828, n° 2569. Remarques : [Le nom est orthographié comme ainsi sur le registre.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2569, *F/18(I)/16, partie non paginée (Somme). QUINT (Paul). Résidence : Utrecht (Zuyderzée, auj. Pays- Bas). libraire Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15. QUOJANI (Pierre). Résidence : Rome (Rome, auj. Italie). Libraire : Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14. 425 QUOY (Claude, Antoine). Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : boulevard Saint-Germain, 18 (en 1812, libraire). — boulevard Saint-Martin, 18. libraire : Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] --> 936. Remarques : Brevet rénové le 27 sept. 1819, n° 936.Cote : F/18/1816 [QUOY (Antoine, Claude)]. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° affecté), et *F/18(I)/18, n° 936 (en 1819), *F/18(I)/16, enregistrement n° 123 (en 1819).
- Page 161 and 162: Liste générale des brevetés de l
- Page 163 and 164: Liste générale des brevetés de l
- Page 165 and 166: Liste générale des brevetés de l
- Page 167 and 168: Liste générale des brevetés de l
- Page 169 and 170: Liste générale des brevetés de l
- Page 171 and 172: Liste générale des brevetés de l
- Page 173 and 174: Liste générale des brevetés de l
- Page 175 and 176: Liste générale des brevetés de l
- Page 177 and 178: Liste générale des brevetés de l
- Page 179 and 180: Liste générale des brevetés de l
- Page 181 and 182: Liste générale des brevetés de l
- Page 183 and 184: Liste générale des brevetés de l
- Page 185 and 186: Liste générale des brevetés de l
- Page 187 and 188: Liste générale des brevetés de l
- Page 189 and 190: Liste générale des brevetés de l
- Page 191 and 192: Liste générale des brevetés de l
- Page 193 and 194: Liste générale des brevetés de l
- Page 195 and 196: Liste générale des brevetés de l
- Page 197 and 198: Liste générale des brevetés de l
- Page 199 and 200: Liste générale des brevetés de l
- Page 201 and 202: Liste générale des brevetés de l
- Page 203 and 204: Liste générale des brevetés de l
- Page 205 and 206: Liste générale des brevetés de l
- Page 207 and 208: Liste générale des brevetés de l
- Page 209 and 210: Liste générale des brevetés de l
- Page 211: Liste générale des brevetés de l
Liste générale des brevetés de l’Imprimerie et de la Librairie (1 er Empire et Restauration)<br />
Remplacement le : <strong>14</strong> janv. <strong>18</strong>52.<br />
Remarques :<br />
— En remplacement de la dame Bouton<br />
née Troisgros, démissionnaire, n° 1333.<br />
— Remplacé par MARAIS (Eugène,<br />
Louis), le <strong>14</strong> janv. <strong>18</strong>52.Cote : F/<strong>18</strong>/<strong>18</strong><strong>16</strong>.<br />
[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n° 2315.<br />
QUERENET de LA COMBRE, épouse<br />
CELLIER (Caroline).<br />
Naissance : 15 déc. 1794.———<br />
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).<br />
Domicile : passage Dauphine, <strong>14</strong>.<br />
libraire<br />
Date du brevet : 7 nov. <strong>18</strong>28, n° 2787.<br />
Remarques : Brevet annulé à une date<br />
inconnue.Cote : F/<strong>18</strong>/1744 [CELLIER,<br />
née QUENERET de LA COMBE<br />
(Caroline)]. [Enregistrement en : ]<br />
*F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n° 2787.<br />
QUÉRU (Théodore, Armand).<br />
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).<br />
Domicile : rue de Grenelle Saint-Germain,<br />
38.<br />
libraire<br />
Date du brevet : 20 août <strong>18</strong><strong>22</strong>, n° 1798.<br />
Successeur : THOISNIER-DESPLACES<br />
(Adrien, Hippolyte, Augustin), n° 2053.<br />
Remplacement le : 23 mars <strong>18</strong>24.<br />
Remarques : [Remplacé par THOISNIER-<br />
DESPLACES (Adrien, Hippolyte,<br />
Augustin), n° 2053, le 23 mars <strong>18</strong>24.]Cote :<br />
F/<strong>18</strong>/<strong>18</strong><strong>16</strong>. [Enregistrement en : ]<br />
*F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n° 1798.<br />
QUERVELLE (Jean, Charles, Augustin).<br />
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).<br />
Domicile : rue Saint-Antoine, 138.<br />
libraire<br />
Date du brevet : 9 mai <strong>18</strong>21, n° 1584.<br />
Successeur : TAIX (Marie, Jeanne,<br />
Adélaïde, mademoiselle), n° 2097.<br />
Remplacement le : 29 juin <strong>18</strong>24.<br />
Remarques : Démissionnaire, remplacé<br />
[le 29 juin <strong>18</strong>24] par la demoiselle Taix, n°<br />
2097.Cote : F/<strong>18</strong>/<strong>18</strong><strong>16</strong>. [Enregistrement en<br />
: ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n° 1584.<br />
QUESNEL (Jean-Baptiste, Marie).<br />
Résidence : Coutances (Manche).<br />
imprimeur en lettres<br />
Date du brevet : 15 mars <strong>18</strong>17, n° <strong>14</strong>19.<br />
Prédécesseur : JOUBERT (Gilles), n°<br />
542.<br />
Successeur : TANQUEREY (Paul,<br />
Laurent), n° 1966.<br />
Remplacement le : 6 sept. <strong>18</strong>19.<br />
Remarques :<br />
— En remplacement de son beau-père,<br />
décédé, n° 542.<br />
— Démissionnaire, remplacé par<br />
Tranquerey, n° 1966.[Enregistrement en : ]<br />
*F/<strong>18</strong>(I)/<strong>22</strong>, n° <strong>14</strong>19.<br />
QUESNEL (Jean, François).<br />
Résidence : Avranches (Manche).<br />
libraire<br />
Date du brevet : 1er janv. <strong>18</strong>13, [pas de<br />
n°] --> 273. Remarques : Brevet rénové<br />
le 20 juill. <strong>18</strong><strong>18</strong>, n° 273.[Enregistrement en<br />
: ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>14</strong> et 15 (en <strong>18</strong>13, pas de n°<br />
affecté) et *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n° 273 (en <strong>18</strong><strong>18</strong>),<br />
*F/<strong>18</strong>(I)/<strong>16</strong>, partie non paginée (Manche)<br />
(en <strong>18</strong><strong>18</strong>).<br />
QUESNEL (Louis, Nicolas).<br />
Résidence : Dieppe (Seine-Inférieure, auj.<br />
Seine-Maritime).<br />
libraire<br />
Date du brevet : 28 déc. <strong>18</strong>20, n° 1552.<br />
Successeur : ENOUF-MARAIS, fils aîné<br />
(Joseph), n° 21<strong>18</strong>.<br />
Remplacement le : 10 août <strong>18</strong>24.<br />
Remarques : Démissionnaire, remplacé<br />
par Enouf-Marais,n° 21<strong>18</strong>.[Enregistrement<br />
en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n° 1552, *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>16</strong>,<br />
partie non paginée (Seine-Inférieure).<br />
QUESNEL (Nicolas).<br />
Résidence : Dieppe (Seine-Inférieure, auj.<br />
Seine-Maritime).<br />
libraire<br />
Date du brevet : <strong>18</strong> juill. <strong>18</strong><strong>18</strong>, n°<br />
738.[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n°<br />
738, *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>16</strong>, partie non paginée (Seine-<br />
Inférieure).<br />
QUESNIN, voir DEVILLARIO-QUENIN<br />
(Jean, Joseph, François-de-Sales).<br />
424<br />
QUEYREL (François, Vite).<br />
Résidence : Gap (Hautes-Alpes).<br />
libraire<br />
Date du brevet : 29 avr. <strong>18</strong>28, n°<br />
<strong>25</strong>38.[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n°<br />
<strong>25</strong>38, *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>16</strong>, page 9 des<br />
départements : Alpes (Hautes).<br />
QUIGNON (Jean, Pierre, Marie).<br />
Résidence : Charleville, auj. Charleville-<br />
Mézières (Ardennes).<br />
libraire<br />
Date du brevet : 6 nov. <strong>18</strong><strong>22</strong>, n°