F18(I)14-16,18,22,25 L-Q - Archives nationales
F18(I)14-16,18,22,25 L-Q - Archives nationales F18(I)14-16,18,22,25 L-Q - Archives nationales
Liste générale des brevetés de l’Imprimerie et de la Librairie (1 er Empire et Restauration) LADRANGE (Jean-Baptiste). Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : quai des Augustins, 19. libraire Date du brevet : 18 sept. 1820, n° 1497.Cote : F/18/1784. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1497. LADRÉE (Jean, Laurent). Ancienne profession : libraire à Paris, ancien militaire.——— Résidence : Bordeaux (Gironde). Domicile : rue de l'Intendance, 30 (en 1817). libraire Date du brevet : 26 avr. 1817, n° 7. Successeur : [Annulation]. Cessation le : 10 oct. 1860. Motif : Annulation pour inexploitation. Remarques : — Demande en oct. 1823 l'échange de son brevet pour Bordeaux contre une brevet à la résidence de Paris, où il s'est (de nouveau) installé. — Le dossier ne contient aucun document d'état civil. — Brevet annulé le 10 oct. 1860 pour inexploitation (rapport de police du 28 avr. 1860).Cote : F/18/1931. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 7, *F/18(I)/16, partie non paginée (Gironde). LADURIE, voir LEROY-LADURIE (Jacques, François, Gabriel). LADVOCAT (Pierre, François). Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : Palais-Royal. libraire Date du brevet : 12 déc. 1821, n° 1717. Remarques : — Brevet annulé le 16 nov. 1855. — Ladvocat refusa longtemps de demander un brevet. — [Le dossier date le brevet du 13 sept. 1821…].Cote : F/18/1784. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1717. LADVOCAT : nom cité dans la notice LEMOINE (Honoré). — nom cité dans la notice DUFEY (Augustin, Pierre). LAFARGUE (Pierre, Paulin, Théodore). Naissance : 21 nov. 1803 [29 brumaire an XII], lieu : Bordeaux (Gironde).——— Résidence : Bordeaux (Gironde). Domicile : rue du Puits-de-Bagne-Cap, 4 232 (en 1823), 8 (en 1852). imprimeur en lettres Date du brevet : 28 août 1828, n° 2465. Prédécesseur : LAVIGNAC (Jean, Baptiste, Paul), n° 403 --> 1520, démissionnaire. Successeur : DEGRÉTEAU (François), n° 5144. Remplacement le : 18 mars 1859. Motif : Démission. Remarques : — [En remplacement de LAVIGNAC (Jean, Baptiste, Paul), n° 403 --> 1520, démissionnaire.] — [Démissionnaire, remplacé le 18 mars 1859 par DEGRÉTEAU (François), n° 5144.] — La demande, formulée en 1823 et d'abord repoussée en raison de la nontransmissibilité du brevet de Lavignac (titulaire d'un brevet "à vie"), est réitérée régulièrement jusqu'en 1828, appuyée de nombreuses recommandations. — [Le brevet du prédécesseur, Lavignac, n'est pas joint au dossier.]Cote : F/18/1931. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 2465. LAFFILLÉ (Charles, Antoine, Alexandre). Résidence : Dieppe (Seine-Inférieure, auj. Seine-Maritime). libraire Date du brevet : 11 sept. 1820, n° 1481. Prédécesseur : BAUDELICQUE (Louis, Marie), n° 460. Remarques : En remplacement de Baudelicque, son beaupère, démissionnaire, n° 460.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1481, *F/18(I)/16, partie non paginée (Seine-Inférieure). LAFFITE : nom cité dans la notice LAFITTE (Guillaume). LAFITTE (Guillaume). Résidence : Bordeaux (Gironde). libraire Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de n°] --> 90. Remarques : — Brevet rénové le 4 juill. 1818, n° 90. — [Le nom est inscrit comme "LAFFITE" en *F/18(I)/14, comme "LAFITTE" en *F/18(I)/15, n° 677.]Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Bordeaux. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813), et *F/18(I)/18,
Liste générale des brevetés de l’Imprimerie et de la Librairie (1 er Empire et Restauration) n° 90 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non paginée (Gironde). LAFON, née BLEYNIC (Antoinette, Jeanne, Marie, Julie, mademoiselle). Résidence : Valence-d'Agen (Tarn-et- Garonne). libraire Date du brevet : 20 juill. 1820, n° 1473. Successeur : CAPDEVILLE, épouse DELON (Jeanne, Victoire), n° 1992. Remplacement le : 24 sept. 1823. Remarques : Décédée, remplacée par la dame Capdeville, n° 1992.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1473, *F/18(I)/16, partie non paginée (Tarn-et-Garonne). LAFON, voir DUBREUIL, veuve née LAFON (Ursule). LAFONTAINE (Ferdinand, Joseph). Résidence : Namur (Sambre-et-Meuse, auj. Belgique). imprimeur en lettres Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 878.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 878. libraire Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15. LAFONTAINE, voir LANGLOIS LAFONTAINE (Louise, mademoiselle). LAFOREST, voir MARTIN, veuve LAFOREST (Louise). — PIHAN- DELAFOREST (Ange, Augustin, Thomas). — PIHAN-DELAFOREST (François). LAFORGUE, fils (Isaac). Résidence : Montauban (Tarn-et- Garonne). libraire Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de n°] --> 639. Successeur : LAFORGUE (Jean, Théodore), n° 2200. Remplacement le : 24 mai 1825. Remarques : — Brevet rénové le 5 août 1818, n° 639. — Démissionnaire, remplacé par son fils, n° 2200.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 639 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non paginée (Tarn-et- Garonne) (en 1818). LAFORGUE (Jean, Théodore). Résidence : Montauban (Tarn-et- Garonne). libraire Date du brevet : 24 mai 1825, n° 2200. Prédécesseur : LAFORGUE, fils (Isaac), n° 639. Remarques : En remplacement de son père, démissionnaire, n° 639.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2200, *F/18(I)/16, partie non paginée (Tarn-et-Garonne). LAFORGUE (Pierre, Alexandre). Résidence : Lyon (Rhône). libraire Date du brevet : 21 mars 1828, n° 2498. Prédécesseur : BARON (Jacques, Isidore), n° 1964. Remarques : En remplacement de Baron, démissionnaire, n° 1964.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2498, *F/18(I)/16, partie non paginée (Rhône). LAGARRIGUE (Raymond). Résidence : Tarbes (Hautes-Pyrénées). imprimeur en lettres Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 789 --> 1461. Remarques : Brevet rénové le 8 août 1816, n° 1461, enregistré le 23 juin 1817.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 789 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1461 (en 1816). LAGIER (Fidèle). Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). libraire Date du brevet : 3 mai 1825, n° 2191. Prédécesseur : LECOUVEY (Charles), n° 1525. Remarques : — En remplacement de Lecouvey, démissionnaire, n° 1525. — "Annulé. Le titulaire a reçu en échange un nouveau brevet pour Strasbourg, n° 2321" [le 29 août 1826].Cote : F/18/1784 (dossier vide). [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2191. ——— Résidence : Strasbourg (Bas-Rhin). libraire Date du brevet : 29 août 1826, n° 2321. Remarques : En échange de son brevet à la résidence de Paris, n° 2191.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2321. LAGIER (Pierre). Résidence : Dijon (Côte-d'Or). libraire 233
- Page 1 and 2: CENTRE HISTORIQUE DES ARCHIVES NATI
- Page 3 and 4: Liste générale des brevetés de l
- Page 5 and 6: Liste générale des brevetés de l
- Page 7 and 8: Liste générale des brevetés de l
- Page 9 and 10: Liste générale des brevetés de l
- Page 11 and 12: Liste générale des brevetés de l
- Page 13 and 14: Liste générale des brevetés de l
- Page 15 and 16: Liste générale des brevetés de l
- Page 17 and 18: Liste générale des brevetés de l
- Page 19: Liste générale des brevetés de l
- Page 23 and 24: Liste générale des brevetés de l
- Page 25 and 26: Liste générale des brevetés de l
- Page 27 and 28: Liste générale des brevetés de l
- Page 29 and 30: Liste générale des brevetés de l
- Page 31 and 32: Liste générale des brevetés de l
- Page 33 and 34: Liste générale des brevetés de l
- Page 35 and 36: Liste générale des brevetés de l
- Page 37 and 38: Liste générale des brevetés de l
- Page 39 and 40: Liste générale des brevetés de l
- Page 41 and 42: Liste générale des brevetés de l
- Page 43 and 44: Liste générale des brevetés de l
- Page 45 and 46: Liste générale des brevetés de l
- Page 47 and 48: Liste générale des brevetés de l
- Page 49 and 50: Liste générale des brevetés de l
- Page 51 and 52: Liste générale des brevetés de l
- Page 53 and 54: Liste générale des brevetés de l
- Page 55 and 56: Liste générale des brevetés de l
- Page 57 and 58: Liste générale des brevetés de l
- Page 59 and 60: Liste générale des brevetés de l
- Page 61 and 62: Liste générale des brevetés de l
- Page 63 and 64: Liste générale des brevetés de l
- Page 65 and 66: Liste générale des brevetés de l
- Page 67 and 68: Liste générale des brevetés de l
- Page 69 and 70: Liste générale des brevetés de l
Liste générale des brevetés de l’Imprimerie et de la Librairie (1 er Empire et Restauration)<br />
n° 90 (en <strong>18</strong><strong>18</strong>), *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>16</strong>, partie non<br />
paginée (Gironde).<br />
LAFON, née BLEYNIC (Antoinette, Jeanne,<br />
Marie, Julie, mademoiselle).<br />
Résidence : Valence-d'Agen (Tarn-et-<br />
Garonne).<br />
libraire<br />
Date du brevet : 20 juill. <strong>18</strong>20, n° <strong>14</strong>73.<br />
Successeur : CAPDEVILLE, épouse<br />
DELON (Jeanne, Victoire), n° 1992.<br />
Remplacement le : 24 sept. <strong>18</strong>23.<br />
Remarques : Décédée, remplacée par la<br />
dame Capdeville, n° 1992.[Enregistrement<br />
en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n° <strong>14</strong>73, *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>16</strong>,<br />
partie non paginée (Tarn-et-Garonne).<br />
LAFON, voir DUBREUIL, veuve née<br />
LAFON (Ursule).<br />
LAFONTAINE (Ferdinand, Joseph).<br />
Résidence : Namur (Sambre-et-Meuse, auj.<br />
Belgique).<br />
imprimeur en lettres<br />
Date du brevet : 15 juill. <strong>18</strong>11, n°<br />
878.[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>22</strong>, n°<br />
878.<br />
libraire<br />
Date du brevet : 1er janv. <strong>18</strong>13, [pas de<br />
n°].[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>14</strong> et 15.<br />
LAFONTAINE, voir LANGLOIS<br />
LAFONTAINE (Louise, mademoiselle).<br />
LAFOREST, voir MARTIN, veuve<br />
LAFOREST (Louise). — PIHAN-<br />
DELAFOREST (Ange, Augustin, Thomas).<br />
— PIHAN-DELAFOREST (François).<br />
LAFORGUE, fils (Isaac).<br />
Résidence : Montauban (Tarn-et-<br />
Garonne).<br />
libraire<br />
Date du brevet : 1er janv. <strong>18</strong>13, [pas de<br />
n°] --> 639.<br />
Successeur : LAFORGUE (Jean,<br />
Théodore), n° <strong>22</strong>00.<br />
Remplacement le : 24 mai <strong>18</strong><strong>25</strong>.<br />
Remarques :<br />
— Brevet rénové le 5 août <strong>18</strong><strong>18</strong>, n° 639.<br />
— Démissionnaire, remplacé par son<br />
fils, n° <strong>22</strong>00.[Enregistrement en : ]<br />
*F/<strong>18</strong>(I)/<strong>14</strong> et 15 (en <strong>18</strong>13, pas de n°<br />
affecté) et *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n° 639 (en <strong>18</strong><strong>18</strong>),<br />
*F/<strong>18</strong>(I)/<strong>16</strong>, partie non paginée (Tarn-et-<br />
Garonne) (en <strong>18</strong><strong>18</strong>).<br />
LAFORGUE (Jean, Théodore).<br />
Résidence : Montauban (Tarn-et-<br />
Garonne).<br />
libraire<br />
Date du brevet : 24 mai <strong>18</strong><strong>25</strong>, n° <strong>22</strong>00.<br />
Prédécesseur : LAFORGUE, fils (Isaac),<br />
n° 639. Remarques : En remplacement de<br />
son père, démissionnaire, n°<br />
639.[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n°<br />
<strong>22</strong>00, *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>16</strong>, partie non paginée<br />
(Tarn-et-Garonne).<br />
LAFORGUE (Pierre, Alexandre).<br />
Résidence : Lyon (Rhône).<br />
libraire<br />
Date du brevet : 21 mars <strong>18</strong>28, n° 2498.<br />
Prédécesseur : BARON (Jacques,<br />
Isidore), n° 1964. Remarques : En<br />
remplacement de Baron, démissionnaire, n°<br />
1964.[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n°<br />
2498, *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>16</strong>, partie non paginée<br />
(Rhône).<br />
LAGARRIGUE (Raymond).<br />
Résidence : Tarbes (Hautes-Pyrénées).<br />
imprimeur en lettres<br />
Date du brevet : 15 juill. <strong>18</strong>11, n° 789 --><br />
<strong>14</strong>61. Remarques : Brevet rénové le 8<br />
août <strong>18</strong><strong>16</strong>, n° <strong>14</strong>61, enregistré le 23 juin<br />
<strong>18</strong>17.[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>22</strong>, n°<br />
789 (en <strong>18</strong>11) et *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>22</strong>, n° <strong>14</strong>61 (en<br />
<strong>18</strong><strong>16</strong>).<br />
LAGIER (Fidèle).<br />
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).<br />
libraire<br />
Date du brevet : 3 mai <strong>18</strong><strong>25</strong>, n° 2191.<br />
Prédécesseur : LECOUVEY (Charles), n°<br />
15<strong>25</strong>. Remarques :<br />
— En remplacement de Lecouvey,<br />
démissionnaire, n° 15<strong>25</strong>.<br />
— "Annulé. Le titulaire a reçu en<br />
échange un nouveau brevet pour<br />
Strasbourg, n° 2321" [le 29 août<br />
<strong>18</strong>26].Cote : F/<strong>18</strong>/1784 (dossier vide).<br />
[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n° 2191.<br />
———<br />
Résidence : Strasbourg (Bas-Rhin).<br />
libraire<br />
Date du brevet : 29 août <strong>18</strong>26, n° 2321.<br />
Remarques : En échange de son brevet à<br />
la résidence de Paris, n°<br />
2191.[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n°<br />
2321.<br />
LAGIER (Pierre).<br />
Résidence : Dijon (Côte-d'Or).<br />
libraire<br />
233