F18(I)14-16,18,22,25 L-Q - Archives nationales
F18(I)14-16,18,22,25 L-Q - Archives nationales F18(I)14-16,18,22,25 L-Q - Archives nationales
Liste générale des brevetés de l’Imprimerie et de la Librairie (1 er Empire et Restauration) Zacharie)".][Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2462, *F/18(I)/16, partie non paginée (Orne). POULET, dit POLLET (Jacques) : nom cité comme successeur dans la notice GONDELIER (Jean-Baptiste). POULET (Jean-Baptiste, Charles, Michel). Décès : 22 sept. 1822.——— Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : quai des Augustins, 9 (en 1812, libraire). imprimeur en lettres Date du brevet : 1er avr. 1811, n° 70 --> 2072. Successeur : MAC CARTHY (Jacques), n° 2233. Remplacement le : 11 févr. 1823. Remarques : — Brevet rénové le 15 oct. 1816, n° 2072. — Décédé le 22 sept. 1822, remplacé par MacCarty, n° 2233.Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 70 (en 1811), et *F/18(I)/22, n° 2072 (en 1816), *F/18(I)/16, enregistrement n° 69 (en 1816). libraire Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] --> 980.Remarques : Brevet rénové le 6 janv. 1820, n° 980.Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 980 (en 1820), *F/18(I)/16, enregistrement n° 158 (en 1820). POULET, voir LEBARBIER-POULET (Jean, Olivier). POULET-MALASSIS (Jean, Zacharie, Augustin). Résidence : Alençon (Orne). imprimeur en lettres Date du brevet : 27 mai 1817, n° 1423 --> 1477. Prédécesseur : MALASSIS, jeune (Jean, Zacharie), n° 723. Remarques : — [enregistrement du 27 mai 1817 : ] "En remplacement de son beau-père, démissionnaire, n° 723. Annulé. Cf. n° 1477". — L'enregistrement n° 1477, daté du 27 juin 1817, porte en "Observations" cette remarque : "Enregistré le 28 juin 1817. Cf. n° 1423". — [Également libraire : "POULET (Jean, Zacharie, Augustin)".][Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 1423 (en 1817) et *F/18(I)/22, n° 1477 (en 1817). POULET-MALASSIS (Jean, Zacharie, Augustin) : nom cité dans la notice POULET (Augustin, Jean, Zacharie). POULLET (Marie, Victor, Philémon) : nom cité comme successeur dans la notice LARAN (Hippolyte). POULTON (madame). Résidence : Montluçon (Allier). libraire Date du brevet : 24 mars 1817, n° 5.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 5, *F/18(I)/16, page 5 des départements (Allier). POULTON (André, Joseph). Résidence : Guéret (Creuse). libraire Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de n°]. Remarques : — Il a transporté son établissement à Montluçon, département de l'Allier, en vertu de l'autorisation qui lui a été donnée le 15 oct. 1814. — [Nom rayé en *F/18(I)/14, et commenté de l'observation cidessus.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15. POUPARD (Ludovic, Joseph) : nom cité comme successeur dans la notice HENRY, dit NOBLET (André). POUPARD, née BOUTET : nom cité dans la notice PARENT (Magdeleine, Rosalie, Suzanne, mademoiselle). POUPLIN (Jean, Denis). Décès : mai 1821.——— Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : rue de la Huchette, 26. libraire Date du brevet : 21 juin 1820, n° 1413. Remarques : N'a pas retiré son brevet. Décédé dans le courant de mai 1821.Cote : F/18/1814. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1413. POURCHET (Nicolas, Michel). Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). 416
Liste générale des brevetés de l’Imprimerie et de la Librairie (1 er Empire et Restauration) libraire Date du brevet : 11 mars 1828, n° 2479. Prédécesseur : RENAUDIÈRE (Nicolas), n° 983. Remarques : — En remplacement de Renaudière père, démissionnaire, n° 983. — Fit transférer sa résidence à Caen.Cote : F/18/1814. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2479. POURRIER : nom cité dans la notice MARÉCHAL (Catherine, mademoiselle). POUSSIELGUE (Ange) : nom cité comme successeur dans la notice POUSSIELGUE- RUSAND (Antoine, Jean-Baptiste, Joseph, Vincent). POUSSIELGUE-RUSAND (Antoine, Jean- Baptiste, Joseph, Vincent). Naissance : 15 mars 1797. Décès : 1850.——— Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : rue Mézière, 8. — rue du Potde-Fer, 8. imprimeur en lettres Date du brevet : 26 juin 1827, n° 2394. Prédécesseur : CABUCHET (Michel, Victor), n° 2306. Successeur : POUSSIELGUE (Ange). Remplacement le : 22 nov. 1833. Remarques : — En remplacement de Cabuchet, démissionnaire, n° 2306. — Remplacé par POUSSIELGUE (Ange), son frère, le 22 nov. 1833. — [Breveté libraire le 7 oct. 1833, remplacé par PORET, veuve POUSSIELGUE (Françoise, Marguerite, Aglaé), sa veuve, le 17 déc. 1850.] — A signaler : épreuve saisie d'un écrit : Les Anglais de l'intérieur.Cote : F/18/1814. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 2394. POUSSIN, veuve née BOYON (Jeanne, Françoise) : nom cité comme successeur dans la notice POUSSIN (Zéphyr, Denis). POUSSIN (Zéphyr, Denis). Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). imprimeur en lettres Date du brevet : 23 oct. 1829, n° 2548. Prédécesseur : BARTHÉLEMY (Antoine, Auguste), n° 2318. Successeur : POUSSIN, veuve née BOYON (Jeanne, Françoise). Remplacement le : 24 oct. 1832. Remarques : — En remplacement de Barthélemy, démissionnaire, n° [non indiqué : 2318]. — Décédé, remplacé par POUSSIN, veuve née BOYON (Jeanne, Françoise), le 24 oct. 1832.Cote : F/18/1814. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 2548. POUTIGNAC de VILLARS (Jacques). Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : rue Saint-André-des-Arts, 45. libraire Date du brevet : 17 août 1820, n° 1478.Cote : F/18/1814. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1478 ["LOUTIGNAC de VILLARS (Jacques)"]. POUTTON (André, Joseph). Résidence : Montluçon (Allier). libraire Date du brevet : 21 mars 1817, [pas de n°]. Remarques : Transféré à Montluçon (Allier).[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14. PRADEL, auteur : nom cité dans la notice LEMOINE (Honoré). PRAT (Victor). Résidence : Laon (Aisne). lithographe Date du brevet : 14 févr. 1829, n° 214.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 214. PRESLE, voir LINAS, veuve née PRESLE (Marie). 417 PRETESEILLE, voir ROUZEAU, veuve née PRETESEILLE (Renée). PRÊTRES (Séraphin, Augustin, Joseph). Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : rue Beauregard, 11. libraire Date du brevet : 4 déc. 1822, n° 1848. Successeur : MAUBANC (Pierre). Remplacement le : 22 juin 1860. Remarques : — Remplacé par MAUBANC (Pierre), le 22 juin 1860. — Voir renseignements au dossier Jacques-François ALLMER [en F/18/1726].Cote : F/18/1815. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1848. PRÈVE (Louis, Auguste) : nom cité comme successeur dans la notice DENTU (Gabriel, André).
- Page 153 and 154: Liste générale des brevetés de l
- Page 155 and 156: Liste générale des brevetés de l
- Page 157 and 158: Liste générale des brevetés de l
- Page 159 and 160: Liste générale des brevetés de l
- Page 161 and 162: Liste générale des brevetés de l
- Page 163 and 164: Liste générale des brevetés de l
- Page 165 and 166: Liste générale des brevetés de l
- Page 167 and 168: Liste générale des brevetés de l
- Page 169 and 170: Liste générale des brevetés de l
- Page 171 and 172: Liste générale des brevetés de l
- Page 173 and 174: Liste générale des brevetés de l
- Page 175 and 176: Liste générale des brevetés de l
- Page 177 and 178: Liste générale des brevetés de l
- Page 179 and 180: Liste générale des brevetés de l
- Page 181 and 182: Liste générale des brevetés de l
- Page 183 and 184: Liste générale des brevetés de l
- Page 185 and 186: Liste générale des brevetés de l
- Page 187 and 188: Liste générale des brevetés de l
- Page 189 and 190: Liste générale des brevetés de l
- Page 191 and 192: Liste générale des brevetés de l
- Page 193 and 194: Liste générale des brevetés de l
- Page 195 and 196: Liste générale des brevetés de l
- Page 197 and 198: Liste générale des brevetés de l
- Page 199 and 200: Liste générale des brevetés de l
- Page 201 and 202: Liste générale des brevetés de l
- Page 203: Liste générale des brevetés de l
- Page 207 and 208: Liste générale des brevetés de l
- Page 209 and 210: Liste générale des brevetés de l
- Page 211 and 212: Liste générale des brevetés de l
- Page 213: Liste générale des brevetés de l
Liste générale des brevetés de l’Imprimerie et de la Librairie (1 er Empire et Restauration)<br />
libraire<br />
Date du brevet : 11 mars <strong>18</strong>28, n° 2479.<br />
Prédécesseur : RENAUDIÈRE (Nicolas),<br />
n° 983. Remarques :<br />
— En remplacement de Renaudière<br />
père, démissionnaire, n° 983.<br />
— Fit transférer sa résidence à<br />
Caen.Cote : F/<strong>18</strong>/<strong>18</strong><strong>14</strong>. [Enregistrement en<br />
: ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n° 2479.<br />
POURRIER : nom cité dans la notice<br />
MARÉCHAL (Catherine, mademoiselle).<br />
POUSSIELGUE (Ange) : nom cité comme<br />
successeur dans la notice POUSSIELGUE-<br />
RUSAND (Antoine, Jean-Baptiste, Joseph,<br />
Vincent).<br />
POUSSIELGUE-RUSAND (Antoine, Jean-<br />
Baptiste, Joseph, Vincent).<br />
Naissance : 15 mars 1797.<br />
Décès : <strong>18</strong>50.———<br />
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).<br />
Domicile : rue Mézière, 8. — rue du Potde-Fer,<br />
8.<br />
imprimeur en lettres<br />
Date du brevet : 26 juin <strong>18</strong>27, n° 2394.<br />
Prédécesseur : CABUCHET (Michel,<br />
Victor), n° 2306.<br />
Successeur : POUSSIELGUE (Ange).<br />
Remplacement le : <strong>22</strong> nov. <strong>18</strong>33.<br />
Remarques :<br />
— En remplacement de Cabuchet,<br />
démissionnaire, n° 2306.<br />
— Remplacé par POUSSIELGUE<br />
(Ange), son frère, le <strong>22</strong> nov. <strong>18</strong>33.<br />
— [Breveté libraire le 7 oct. <strong>18</strong>33,<br />
remplacé par PORET, veuve<br />
POUSSIELGUE (Françoise, Marguerite,<br />
Aglaé), sa veuve, le 17 déc. <strong>18</strong>50.]<br />
— A signaler : épreuve saisie d'un écrit :<br />
Les Anglais de l'intérieur.Cote : F/<strong>18</strong>/<strong>18</strong><strong>14</strong>.<br />
[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>22</strong>, n° 2394.<br />
POUSSIN, veuve née BOYON (Jeanne,<br />
Françoise) : nom cité comme successeur<br />
dans la notice POUSSIN (Zéphyr, Denis).<br />
POUSSIN (Zéphyr, Denis).<br />
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).<br />
imprimeur en lettres<br />
Date du brevet : 23 oct. <strong>18</strong>29, n° <strong>25</strong>48.<br />
Prédécesseur : BARTHÉLEMY (Antoine,<br />
Auguste), n° 23<strong>18</strong>.<br />
Successeur : POUSSIN, veuve née<br />
BOYON (Jeanne, Françoise).<br />
Remplacement le : 24 oct. <strong>18</strong>32.<br />
Remarques :<br />
— En remplacement de Barthélemy,<br />
démissionnaire, n° [non indiqué : 23<strong>18</strong>].<br />
— Décédé, remplacé par POUSSIN,<br />
veuve née BOYON (Jeanne, Françoise), le<br />
24 oct. <strong>18</strong>32.Cote : F/<strong>18</strong>/<strong>18</strong><strong>14</strong>.<br />
[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>22</strong>, n° <strong>25</strong>48.<br />
POUTIGNAC de VILLARS (Jacques).<br />
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).<br />
Domicile : rue Saint-André-des-Arts, 45.<br />
libraire<br />
Date du brevet : 17 août <strong>18</strong>20, n°<br />
<strong>14</strong>78.Cote : F/<strong>18</strong>/<strong>18</strong><strong>14</strong>. [Enregistrement en<br />
: ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n° <strong>14</strong>78 ["LOUTIGNAC de<br />
VILLARS (Jacques)"].<br />
POUTTON (André, Joseph).<br />
Résidence : Montluçon (Allier).<br />
libraire<br />
Date du brevet : 21 mars <strong>18</strong>17, [pas de<br />
n°]. Remarques : Transféré à<br />
Montluçon (Allier).[Enregistrement en : ]<br />
*F/<strong>18</strong>(I)/<strong>14</strong>.<br />
PRADEL, auteur : nom cité dans la notice<br />
LEMOINE (Honoré).<br />
PRAT (Victor).<br />
Résidence : Laon (Aisne).<br />
lithographe<br />
Date du brevet : <strong>14</strong> févr. <strong>18</strong>29, n°<br />
2<strong>14</strong>.[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/24, n°<br />
2<strong>14</strong>.<br />
PRESLE, voir LINAS, veuve née PRESLE<br />
(Marie).<br />
417<br />
PRETESEILLE, voir ROUZEAU, veuve née<br />
PRETESEILLE (Renée).<br />
PRÊTRES (Séraphin, Augustin, Joseph).<br />
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).<br />
Domicile : rue Beauregard, 11.<br />
libraire<br />
Date du brevet : 4 déc. <strong>18</strong><strong>22</strong>, n° <strong>18</strong>48.<br />
Successeur : MAUBANC (Pierre).<br />
Remplacement le : <strong>22</strong> juin <strong>18</strong>60.<br />
Remarques :<br />
— Remplacé par MAUBANC (Pierre),<br />
le <strong>22</strong> juin <strong>18</strong>60.<br />
— Voir renseignements au dossier<br />
Jacques-François ALLMER [en<br />
F/<strong>18</strong>/1726].Cote : F/<strong>18</strong>/<strong>18</strong>15.<br />
[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n° <strong>18</strong>48.<br />
PRÈVE (Louis, Auguste) : nom cité comme<br />
successeur dans la notice DENTU (Gabriel,<br />
André).