F18(I)14-16,18,22,25 L-Q - Archives nationales
F18(I)14-16,18,22,25 L-Q - Archives nationales F18(I)14-16,18,22,25 L-Q - Archives nationales
Liste générale des brevetés de l’Imprimerie et de la Librairie (1 er Empire et Restauration) 1547. Remarques : Brevet rénové le 1er sept. 1816, n° 1547, enregistré le 27 sept. 1817.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 200 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1547 (en 1816). libraire Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de n°] --> 140. Remarques : Brevet rénové le 13 juill. 1818, n° 140.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 140 (en 1818), *F/18(I)/16, page 27 des départements (Calvados) (en 1818). POISSONNIER, veuve née COCHE (Jeanne). Résidence : Mons (Jemmapes, auj. Belgique). libraire Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15. POIX (Louis, Théodore). Naissance : 27 juin 1800.——— Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). libraire Date du brevet : 15 avr. 1828, n° 2537. Prédécesseur : RAVELLE (Jean, Adrien, Pierre), n° 1565. Successeur : ROUSSEL (Louise, Françoise, Henriette). Remplacement le : 12 juin 1852. Remarques : — En remplacement de Ravelle, démissionnaire, n° 1565. — Remplacé par ROUSSEL (Louise, Françoise, Henriette), le 12 juin 1852.Cote : F/18/1813. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2537. POIZET, dit VOIZEL (François). Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : rue des Petites-Écuries, 37. libraire Date du brevet : 6 août 1823, n° 1980. Prédécesseur : GARDY (Jacques, Antoine), n° 913. Remarques : — En remplacement de Gardy, n° 913. — Voir renseignements au dossier LEROY, épouse LIVRET (Élisabeth) [en F/18/1794].Cote : F/18/1813. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1980. POLÈRE (Pierre). Résidence : Carcassonne (Aude). imprimeur en lettres Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 140 --> 1737. Successeur : POLÈRE (Pierre, Vincent), n° 2393. Remplacement le : 29 mai 1827. Remarques : — Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 1737. — Démissionnaire, remplacé par son neveu, n° 2393.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 140 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1737 (en 1818). libraire Date du brevet : 4 juill. 1818, n° 100. Successeur : POLÈRE (Pierre, Vincent), n° 2398. Remplacement le : 29 mai 1827. Remarques : Démissionnaire, remplacé par son neveu, n° 2398.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 100, *F/18(I)/16, page 19 des départements (Aude). POLÈRE (Pierre, Vincent). Résidence : Carcassonne (Aude). imprimeur en lettres Date du brevet : 29 mai 1827, n° 2393. Prédécesseur : POLÈRE (Pierre), n° 140 --> 1737. Remarques : En remplacement de Pierre Polère, son oncle, démissionnaire, n° 1737.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 2393. libraire Date du brevet : 29 mai 1827, n° 2398. Prédécesseur : POLÈRE (Pierre), n° 100. Remarques : En remplacement de Polère, son oncle, démissionnaire, n° 100.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2398, *F/18(I)/16, page 19 des départements (Aude). POLI, voir POLY, ou POLI (Pellegrin). 410 POLLET (Charles, Alexandre). Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : rue du Temple, 36. libraire Date du brevet : 21 juin 1820, n° 1409.Cote : F/18/1813. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1409. POLLONI (Vincent). Résidence : Pise (Méditerranée, auj. Italie). imprimeur en lettres Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 588. Remarques : Brevet de
Liste générale des brevetés de l’Imprimerie et de la Librairie (1 er Empire et Restauration) tolérance.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 588. POLS (Jean). Résidence : Rotterdam (Bouches-de-la- Meuse, auj. Pays-Bas). libraire Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15. POLY, ou POLI (Pellegrin). Résidence : Pise (Méditerranée, auj. Italie). libraire Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de n°]. Remarques : [Nom inscrit comme "POLY" en *F/18(I)/14, comme "POLI" en *F/18(I)/15, enregistrement n° 1393.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15. POMATHIO (Julien). Résidence : Montpellier (Hérault). libraire Date du brevet : 19 sept. 1826, n° 2324. Prédécesseur : DURVILLE, veuve, n° 1866. Remarques : En remplacement de la veuve Durville, sa belle-mère, démissionnaire, n° 1866.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2324, *F/18(I)/16, partie non paginée (Hérault). POMBA, veuve née BOMA (Charlotte). Résidence : Turin (Pô, auj. Italie). libraire Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15. POMBA (Joseph, Jean, François). Résidence : Privas (Ardèche). libraire Date du brevet : 21 févr. 1829, n° 2845.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2845. POMEYROL (Louis, Émeric). Résidence : Mauriac (Cantal). libraire Date du brevet : 22 oct. 1823, n° 2002. Successeur : COUNIL, veuve POMEYROL (Marie), n° 2810. Remplacement le : 24 déc. 1828.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2002, *F/18(I)/16, page 29 des départements (Cantal). POMEYROL, voir COUNIL, veuve POMEYROL (Marie). POMIES (Jean). Naissance : [1762 ?]. Décès : [1837].——— Résidence : Foix (Ariège). imprimeur en lettres Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 115 --> 1366. Remarques : Brevet rénové le 1er août 1816, n° 1366.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 115 (en 1811 : "POMIERS"), et *F/18(I)/22, n° 1366 (en 1816 : "POMIES"). libraire Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de n°] --> 635. Remarques : Brevet rénové le 5 août 1818, n° 632.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813 : "POMIERS"), et *F/18(I)/18, n° 635 (en 1818 : "POMIES"), *F/18(I)/16, page 15 des départements (Ariège) (en 1818). POMMET : nom cité dans la notice PITRAT (Théodore). PONS, voir SEDILLE, née PONS (Marguerite, Simonette). PONTARD, née MATHIEU (Jeanne). Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : rue Vieille-du-Temple, 6. libraire Date du brevet : 21 juin 1820, n° 1410. Remarques : [Brevet annulé en 1824, suite à son déccès.]Cote : F/18/1801. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1410. PONTEUIL, voir TRIBOUILLET, ou TRIBOUILLET-PONTEUIL (Jean- Baptiste, Pierre, Michel, Félicité). PONTHIEU (Ulfrand). Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : Palais-Royal, galerie de bois, 252. libraire Date du brevet : 1er déc. 1820, n° 1536. Successeur : HEIDELOFF (Chrétien, Victor, Gustave, Charles). Remplacement le : 6 nov. 1834. Remarques : Remplacé par HEIDELOFF (Chrétien, Victor, Gustave, Charles), le 6 nov. 1834.Cote : F/18/1813. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1536. PONTIER (Augustin, Honoré). Naissance : 28 déc. 1756.——— Résidence : Aix-en-Provence (Bouchesdu-Rhône). imprimeur en lettres 411
- Page 147 and 148: Liste générale des brevetés de l
- Page 149 and 150: Liste générale des brevetés de l
- Page 151 and 152: Liste générale des brevetés de l
- Page 153 and 154: Liste générale des brevetés de l
- Page 155 and 156: Liste générale des brevetés de l
- Page 157 and 158: Liste générale des brevetés de l
- Page 159 and 160: Liste générale des brevetés de l
- Page 161 and 162: Liste générale des brevetés de l
- Page 163 and 164: Liste générale des brevetés de l
- Page 165 and 166: Liste générale des brevetés de l
- Page 167 and 168: Liste générale des brevetés de l
- Page 169 and 170: Liste générale des brevetés de l
- Page 171 and 172: Liste générale des brevetés de l
- Page 173 and 174: Liste générale des brevetés de l
- Page 175 and 176: Liste générale des brevetés de l
- Page 177 and 178: Liste générale des brevetés de l
- Page 179 and 180: Liste générale des brevetés de l
- Page 181 and 182: Liste générale des brevetés de l
- Page 183 and 184: Liste générale des brevetés de l
- Page 185 and 186: Liste générale des brevetés de l
- Page 187 and 188: Liste générale des brevetés de l
- Page 189 and 190: Liste générale des brevetés de l
- Page 191 and 192: Liste générale des brevetés de l
- Page 193 and 194: Liste générale des brevetés de l
- Page 195 and 196: Liste générale des brevetés de l
- Page 197: Liste générale des brevetés de l
- Page 201 and 202: Liste générale des brevetés de l
- Page 203 and 204: Liste générale des brevetés de l
- Page 205 and 206: Liste générale des brevetés de l
- Page 207 and 208: Liste générale des brevetés de l
- Page 209 and 210: Liste générale des brevetés de l
- Page 211 and 212: Liste générale des brevetés de l
- Page 213: Liste générale des brevetés de l
Liste générale des brevetés de l’Imprimerie et de la Librairie (1 er Empire et Restauration)<br />
1547. Remarques : Brevet rénové le 1er<br />
sept. <strong>18</strong><strong>16</strong>, n° 1547, enregistré le 27 sept.<br />
<strong>18</strong>17.[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>22</strong>, n°<br />
200 (en <strong>18</strong>11) et *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>22</strong>, n° 1547 (en<br />
<strong>18</strong><strong>16</strong>).<br />
libraire<br />
Date du brevet : 1er janv. <strong>18</strong>13, [pas de<br />
n°] --> <strong>14</strong>0. Remarques : Brevet rénové<br />
le 13 juill. <strong>18</strong><strong>18</strong>, n° <strong>14</strong>0.[Enregistrement en<br />
: ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>14</strong> et 15 (en <strong>18</strong>13, pas de n°<br />
affecté) et *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n° <strong>14</strong>0 (en <strong>18</strong><strong>18</strong>),<br />
*F/<strong>18</strong>(I)/<strong>16</strong>, page 27 des départements<br />
(Calvados) (en <strong>18</strong><strong>18</strong>).<br />
POISSONNIER, veuve née COCHE<br />
(Jeanne).<br />
Résidence : Mons (Jemmapes, auj.<br />
Belgique).<br />
libraire<br />
Date du brevet : 1er janv. <strong>18</strong>13, [pas de<br />
n°].[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>14</strong> et 15.<br />
POIX (Louis, Théodore).<br />
Naissance : 27 juin <strong>18</strong>00.———<br />
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).<br />
libraire<br />
Date du brevet : 15 avr. <strong>18</strong>28, n° <strong>25</strong>37.<br />
Prédécesseur : RAVELLE (Jean, Adrien,<br />
Pierre), n° 1565.<br />
Successeur : ROUSSEL (Louise,<br />
Françoise, Henriette).<br />
Remplacement le : 12 juin <strong>18</strong>52.<br />
Remarques :<br />
— En remplacement de Ravelle,<br />
démissionnaire, n° 1565.<br />
— Remplacé par ROUSSEL (Louise,<br />
Françoise, Henriette), le 12 juin<br />
<strong>18</strong>52.Cote : F/<strong>18</strong>/<strong>18</strong>13. [Enregistrement en<br />
: ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n° <strong>25</strong>37.<br />
POIZET, dit VOIZEL (François).<br />
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).<br />
Domicile : rue des Petites-Écuries, 37.<br />
libraire<br />
Date du brevet : 6 août <strong>18</strong>23, n° 1980.<br />
Prédécesseur : GARDY (Jacques,<br />
Antoine), n° 913. Remarques :<br />
— En remplacement de Gardy, n° 913.<br />
— Voir renseignements au dossier<br />
LEROY, épouse LIVRET (Élisabeth) [en<br />
F/<strong>18</strong>/1794].Cote : F/<strong>18</strong>/<strong>18</strong>13.<br />
[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n° 1980.<br />
POLÈRE (Pierre).<br />
Résidence : Carcassonne (Aude).<br />
imprimeur en lettres<br />
Date du brevet : 15 juill. <strong>18</strong>11, n° <strong>14</strong>0 --><br />
1737.<br />
Successeur : POLÈRE (Pierre, Vincent),<br />
n° 2393.<br />
Remplacement le : 29 mai <strong>18</strong>27.<br />
Remarques :<br />
— Brevet rénové le 20 nov. <strong>18</strong><strong>18</strong>, n°<br />
1737.<br />
— Démissionnaire, remplacé par son<br />
neveu, n° 2393.[Enregistrement en : ]<br />
*F/<strong>18</strong>(I)/<strong>22</strong>, n° <strong>14</strong>0 (en <strong>18</strong>11) et<br />
*F/<strong>18</strong>(I)/<strong>22</strong>, n° 1737 (en <strong>18</strong><strong>18</strong>).<br />
libraire<br />
Date du brevet : 4 juill. <strong>18</strong><strong>18</strong>, n° 100.<br />
Successeur : POLÈRE (Pierre, Vincent),<br />
n° 2398.<br />
Remplacement le : 29 mai <strong>18</strong>27.<br />
Remarques : Démissionnaire, remplacé<br />
par son neveu, n° 2398.[Enregistrement en :<br />
] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n° 100, *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>16</strong>, page 19<br />
des départements (Aude).<br />
POLÈRE (Pierre, Vincent).<br />
Résidence : Carcassonne (Aude).<br />
imprimeur en lettres<br />
Date du brevet : 29 mai <strong>18</strong>27, n° 2393.<br />
Prédécesseur : POLÈRE (Pierre), n° <strong>14</strong>0<br />
--> 1737. Remarques : En<br />
remplacement de Pierre Polère, son oncle,<br />
démissionnaire, n° 1737.[Enregistrement en<br />
: ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>22</strong>, n° 2393.<br />
libraire<br />
Date du brevet : 29 mai <strong>18</strong>27, n° 2398.<br />
Prédécesseur : POLÈRE (Pierre), n° 100.<br />
Remarques : En remplacement de Polère,<br />
son oncle, démissionnaire, n°<br />
100.[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n°<br />
2398, *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>16</strong>, page 19 des<br />
départements (Aude).<br />
POLI, voir POLY, ou POLI (Pellegrin).<br />
410<br />
POLLET (Charles, Alexandre).<br />
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).<br />
Domicile : rue du Temple, 36.<br />
libraire<br />
Date du brevet : 21 juin <strong>18</strong>20, n°<br />
<strong>14</strong>09.Cote : F/<strong>18</strong>/<strong>18</strong>13. [Enregistrement en<br />
: ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n° <strong>14</strong>09.<br />
POLLONI (Vincent).<br />
Résidence : Pise (Méditerranée, auj. Italie).<br />
imprimeur en lettres<br />
Date du brevet : 20 juill. <strong>18</strong>11, n° 588.<br />
Remarques : Brevet de