F18(I)14-16,18,22,25 L-Q - Archives nationales
F18(I)14-16,18,22,25 L-Q - Archives nationales F18(I)14-16,18,22,25 L-Q - Archives nationales
Liste générale des brevetés de l’Imprimerie et de la Librairie (1 er Empire et Restauration) Joseph), n° 2373. Remplacement le : 20 févr. 1827. Remarques : Démissionnaire, remplacé [le 20 févr. 1827] par Lefébure, n° 2373.Cote : F/18/1808. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1502. PAILLET de PLOMBIÈRES (Julien). Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : rue Saint-Dominique, 25. libraire Date du brevet : 20 oct. 1821, n° 1690. Successeur : REMY, épouse BARRÉ (Louise, Élisa), n° 2130. Remplacement le : 5 oct. 1824. Remarques : — Démissionnaire, remplacé [le 5 oct. 1824] par la dame Barré, n° 2130. — Gratuité du brevet demandée vue la modicité des ressources. — [Dans la marge, au crayon et d'une autre main : 2454, qui est le n° de brevet du successeur suivant.]Cote : F/18/1808. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1690. PAILLOTET, voir CABAILLOT, épouse PAILLOTET (Catherine). PAIN (Georges, François). Résidence : Cherbourg (Manche). libraire Date du brevet : 22 oct. 1828, n° 2775. Prédécesseur : ERMISSE, veuve LECOURTOIS (Bonne, Augustine), n° 2343. Remarques : En remplacement de la veuve Lecourtois, décédée, n° 2343.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2775. PAINPARRÉ (Charles, Joseph, François). Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : Palais-Royal, galerie de bois, 250. libraire Date du brevet : 14 juin 1821, n° 1602. Successeur : LEROY (Auguste, Édouard), n° 2177. Remplacement le : 5 avr. 1825. Remarques : Démissionnaire, remplacé [le 5 avr. 1825] par Leroy, n° 2177.Cote : F/18/1808. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1602. PAJEOT : nom cité dans la notice PAGEOT (Nicolas). PALIER (Henry). Résidence : Bois-le-Duc (Bouches-du- Rhin, auj. Pays-Bas). imprimeur en lettres Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 166.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 166. libraire Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15. PALLARD (Pierre). Naissance : 28 oct. 1786, lieu : Bordeaux (Gironde). Ancienne profession : employé de la maison de commerce Cabarrus à Bordeaux. ——— Résidence : Bordeaux (Gironde). lithographe Date du brevet : 22 sept. 1829, n° 286. Successeur : DORLHIAC (Alfred), n° 2641. Remplacement le : 18 juill. 1851. Motif : Démission. Remarques : — [Démissionnaire, remplacé le 18 juill. 1851 par DORLHIAC (Alfred), n° 2641.] — Pas de certificats (moralité, capacité) joints. — Des demandes précédentes (1824, 1828) avaient été rejetées.Cote : F/18/1932. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 286. PALLAREA (Jean-Baptiste). Résidence : Turin (Pô, auj. Italie). libraire Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15. PALLEY (Pierre, André). Résidence : Lyon (Rhône). lithographe Date du brevet : 29 juill. 1823, n° 79. Prédécesseur : BACHELARD (Jean- Baptiste), n° 59. Remarques : En remplacement de Bachelard, n° 59.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 79. 378 PALOC (Pierre, Eustache). Ancienne profession : tenant un cabinet de lecture (depuis "environ huit ans" en 1822). ——— Résidence : Bordeaux (Gironde). Domicile : rue Saint-James, 27 (en 1822). libraire Date du brevet : 17 août 1822, n° 1779. Successeur : DURRE (Adolphe), n° 6705,
Liste générale des brevetés de l’Imprimerie et de la Librairie (1 er Empire et Restauration) son neveu. Remplacement le : 16 juill. 1841. Motif : Démission. Remarques : — [Démissionnaire, remplacé le 16 juill. 1841 par DURRE (Adolphe), n° 6705, son neveu.] — Pas de document d'état civil.Cote : F/18/1932. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1779, *F/18(I)/16, partie non paginée (Gironde). PAMART (Louise) : nom cité comme successeur dans la notice TAIX (Marie, Jeanne, Adélaïde, mademoiselle). PANCKOUCKE (Charles, Louis, Fleury). Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : rue et hôtel Serpente (en 1812). libraire Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] --> 1145. Remarques : — Brevet rénové le 30 mars 1820, n° 1145. — [Nom inscrit en 1820 comme "PANCKOUKE".]Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 1145 (en 1820). imprimeur en lettres Date du brevet : 15 oct. 1812, n° 1268 --> 2066. Prédécesseur : BOISTE (Pierre, Claude, Victor), n° 7. Successeur : GERDÈS (Jean, Pierre), n° 3803. Remplacement le : 24 oct. 1845. Remarques : — En remplacement de Boiste, n° 7. — Brevet rénové le 15 oct. 1816, n° 2066. — [Décédé, remplacé le 24 oct. 1845 par GERDÈS (Jean, Pierre), n° 3803.]Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 1268 (en 1812), et *F/18(I)/22, n° 2066 (en 1816), *F/18(I)/16, enregistrement n° 63. PANCKOUCKE (Ernest) : nom cité dans la notice AGASSE, veuve née PANCKOUCKE (Antoinette, Pauline). PANCKOUCKE, voir AGASSE, veuve née PANCKOUCKE (Antoinette, Pauline). PANCKOUKE : nom cité dans la notice PANCKOUCKE (Charles, Louis, Fleury). PANE (Dominique). Résidence : Turin (Pô, auj. Italie). imprimeur en lettres Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 764.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 764. PANIALIS, voir BOSCONO, veuve née PANIALIS (Anne, Marie). PANNETIER (Georges). Résidence : Colmar (Haut-Rhin). libraire Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de n°] --> 579. Successeur : REIFFINGER (Louis), n° 2393. Remplacement le : 15 mai 1827. Remarques : — Brevet rénové le 1er août 1818, n° 579. — Démissionnaire, remplacé par Reiffinger, n° 2393.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 579 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non paginée : Rhin (Haut) (en 1818). 379 PANO (Nicolas). Résidence : Épinal (Vosges). libraire Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de n°] --> 606. Remarques : Brevet rénové le 26 août 1818, n° 606.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 606 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non paginée (Vosges) (en 1818). PANTHOT de LONGE, épouse BERDALLE de LA POMMERAYE (Anne, Françoise, Jeanne, dite Anneline). Naissance : 9 oct. 1801, lieu : Lyon (Rhône).——— Résidence : Rouen (Seine-Inférieure, auj. Seine-Maritime). lithographe Date du brevet : 5 mai 1829, n° 241. Successeur : SAINT-EVRON (Pierre). Remplacement le : 20 oct. 1853. Remarques : — Remplacée par Saint-Evron (Pierre), le 20 oct. 1853. — Signe du prénom de "Anneline".
- Page 115 and 116: Liste générale des brevetés de l
- Page 117 and 118: Liste générale des brevetés de l
- Page 119 and 120: Liste générale des brevetés de l
- Page 121 and 122: Liste générale des brevetés de l
- Page 123 and 124: Liste générale des brevetés de l
- Page 125 and 126: Liste générale des brevetés de l
- Page 127 and 128: Liste générale des brevetés de l
- Page 129 and 130: Liste générale des brevetés de l
- Page 131 and 132: Liste générale des brevetés de l
- Page 133 and 134: Liste générale des brevetés de l
- Page 135 and 136: Liste générale des brevetés de l
- Page 137 and 138: Liste générale des brevetés de l
- Page 139 and 140: Liste générale des brevetés de l
- Page 141 and 142: Liste générale des brevetés de l
- Page 143 and 144: Liste générale des brevetés de l
- Page 145 and 146: Liste générale des brevetés de l
- Page 147 and 148: Liste générale des brevetés de l
- Page 149 and 150: Liste générale des brevetés de l
- Page 151 and 152: Liste générale des brevetés de l
- Page 153 and 154: Liste générale des brevetés de l
- Page 155 and 156: Liste générale des brevetés de l
- Page 157 and 158: Liste générale des brevetés de l
- Page 159 and 160: Liste générale des brevetés de l
- Page 161 and 162: Liste générale des brevetés de l
- Page 163 and 164: Liste générale des brevetés de l
- Page 165: Liste générale des brevetés de l
- Page 169 and 170: Liste générale des brevetés de l
- Page 171 and 172: Liste générale des brevetés de l
- Page 173 and 174: Liste générale des brevetés de l
- Page 175 and 176: Liste générale des brevetés de l
- Page 177 and 178: Liste générale des brevetés de l
- Page 179 and 180: Liste générale des brevetés de l
- Page 181 and 182: Liste générale des brevetés de l
- Page 183 and 184: Liste générale des brevetés de l
- Page 185 and 186: Liste générale des brevetés de l
- Page 187 and 188: Liste générale des brevetés de l
- Page 189 and 190: Liste générale des brevetés de l
- Page 191 and 192: Liste générale des brevetés de l
- Page 193 and 194: Liste générale des brevetés de l
- Page 195 and 196: Liste générale des brevetés de l
- Page 197 and 198: Liste générale des brevetés de l
- Page 199 and 200: Liste générale des brevetés de l
- Page 201 and 202: Liste générale des brevetés de l
- Page 203 and 204: Liste générale des brevetés de l
- Page 205 and 206: Liste générale des brevetés de l
- Page 207 and 208: Liste générale des brevetés de l
- Page 209 and 210: Liste générale des brevetés de l
- Page 211 and 212: Liste générale des brevetés de l
- Page 213: Liste générale des brevetés de l
Liste générale des brevetés de l’Imprimerie et de la Librairie (1 er Empire et Restauration)<br />
Joseph), n° 2373.<br />
Remplacement le : 20 févr. <strong>18</strong>27.<br />
Remarques : Démissionnaire, remplacé<br />
[le 20 févr. <strong>18</strong>27] par Lefébure, n°<br />
2373.Cote : F/<strong>18</strong>/<strong>18</strong>08. [Enregistrement en<br />
: ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n° 1502.<br />
PAILLET de PLOMBIÈRES (Julien).<br />
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).<br />
Domicile : rue Saint-Dominique, <strong>25</strong>.<br />
libraire<br />
Date du brevet : 20 oct. <strong>18</strong>21, n° <strong>16</strong>90.<br />
Successeur : REMY, épouse BARRÉ<br />
(Louise, Élisa), n° 2130.<br />
Remplacement le : 5 oct. <strong>18</strong>24.<br />
Remarques :<br />
— Démissionnaire, remplacé [le 5 oct.<br />
<strong>18</strong>24] par la dame Barré, n° 2130.<br />
— Gratuité du brevet demandée vue la<br />
modicité des ressources.<br />
— [Dans la marge, au crayon et d'une<br />
autre main : 2454, qui est le n° de brevet du<br />
successeur suivant.]Cote : F/<strong>18</strong>/<strong>18</strong>08.<br />
[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n° <strong>16</strong>90.<br />
PAILLOTET, voir CABAILLOT, épouse<br />
PAILLOTET (Catherine).<br />
PAIN (Georges, François).<br />
Résidence : Cherbourg (Manche).<br />
libraire<br />
Date du brevet : <strong>22</strong> oct. <strong>18</strong>28, n° 2775.<br />
Prédécesseur : ERMISSE, veuve<br />
LECOURTOIS (Bonne, Augustine), n°<br />
2343. Remarques : En remplacement de<br />
la veuve Lecourtois, décédée, n°<br />
2343.[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n°<br />
2775.<br />
PAINPARRÉ (Charles, Joseph, François).<br />
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).<br />
Domicile : Palais-Royal, galerie de bois,<br />
<strong>25</strong>0.<br />
libraire<br />
Date du brevet : <strong>14</strong> juin <strong>18</strong>21, n° <strong>16</strong>02.<br />
Successeur : LEROY (Auguste, Édouard),<br />
n° 2177.<br />
Remplacement le : 5 avr. <strong>18</strong><strong>25</strong>.<br />
Remarques : Démissionnaire, remplacé<br />
[le 5 avr. <strong>18</strong><strong>25</strong>] par Leroy, n° 2177.Cote :<br />
F/<strong>18</strong>/<strong>18</strong>08. [Enregistrement en : ]<br />
*F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n° <strong>16</strong>02.<br />
PAJEOT : nom cité dans la notice PAGEOT<br />
(Nicolas).<br />
PALIER (Henry).<br />
Résidence : Bois-le-Duc (Bouches-du-<br />
Rhin, auj. Pays-Bas).<br />
imprimeur en lettres<br />
Date du brevet : 15 juill. <strong>18</strong>11, n°<br />
<strong>16</strong>6.[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>22</strong>, n°<br />
<strong>16</strong>6.<br />
libraire<br />
Date du brevet : 1er janv. <strong>18</strong>13, [pas de<br />
n°].[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>14</strong> et 15.<br />
PALLARD (Pierre).<br />
Naissance : 28 oct. 1786, lieu : Bordeaux<br />
(Gironde).<br />
Ancienne profession : employé de la<br />
maison de commerce Cabarrus à Bordeaux.<br />
———<br />
Résidence : Bordeaux (Gironde).<br />
lithographe<br />
Date du brevet : <strong>22</strong> sept. <strong>18</strong>29, n° 286.<br />
Successeur : DORLHIAC (Alfred), n°<br />
2641.<br />
Remplacement le : <strong>18</strong> juill. <strong>18</strong>51. Motif :<br />
Démission. Remarques :<br />
— [Démissionnaire, remplacé le <strong>18</strong><br />
juill. <strong>18</strong>51 par DORLHIAC (Alfred), n°<br />
2641.]<br />
— Pas de certificats (moralité, capacité)<br />
joints.<br />
— Des demandes précédentes (<strong>18</strong>24,<br />
<strong>18</strong>28) avaient été rejetées.Cote : F/<strong>18</strong>/1932.<br />
[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/24, n° 286.<br />
PALLAREA (Jean-Baptiste).<br />
Résidence : Turin (Pô, auj. Italie).<br />
libraire<br />
Date du brevet : 1er janv. <strong>18</strong>13, [pas de<br />
n°].[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>14</strong> et 15.<br />
PALLEY (Pierre, André).<br />
Résidence : Lyon (Rhône).<br />
lithographe<br />
Date du brevet : 29 juill. <strong>18</strong>23, n° 79.<br />
Prédécesseur : BACHELARD (Jean-<br />
Baptiste), n° 59. Remarques : En<br />
remplacement de Bachelard, n°<br />
59.[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/24, n°<br />
79.<br />
378<br />
PALOC (Pierre, Eustache).<br />
Ancienne profession : tenant un cabinet de<br />
lecture (depuis "environ huit ans" en <strong>18</strong><strong>22</strong>).<br />
———<br />
Résidence : Bordeaux (Gironde).<br />
Domicile : rue Saint-James, 27 (en <strong>18</strong><strong>22</strong>).<br />
libraire<br />
Date du brevet : 17 août <strong>18</strong><strong>22</strong>, n° 1779.<br />
Successeur : DURRE (Adolphe), n° 6705,