F18(I)14-16,18,22,25 L-Q - Archives nationales
F18(I)14-16,18,22,25 L-Q - Archives nationales F18(I)14-16,18,22,25 L-Q - Archives nationales
Liste générale des brevetés de l’Imprimerie et de la Librairie (1 er Empire et Restauration) (en *F/18(I)/18, n° 2429).][Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 2301 ["CHALANDRE (Claude, Joseph, Outhenin)"] (en 1824) et *F/18(I)/22, n° 2399 (en 1827). libraire Date du brevet : 30 nov. 1824, n° 2141 --> 2429. Prédécesseur : CHALANDRE (Simon, Gabriel), n° 1208. Successeur : PAQUETTE (Léandre, Victorin), n° 2888. Remplacement le : 14 mai 1829. Remarques : — [Brevet délivré sous le nom, fautif, de "CHALANDRE (Claude, Joseph, Outhenin)" : ] En remplacement de son père, démissionnaire, n° 1208. "Annulé. Le nom de famille étant mal indiqué, le titulaire a reçu un nouveau brevet, n° 2429". — [Nouveau brevet, rectificatif, le 31 juill. 1827 : ] En échange de son brevet délivré sous le nom de Chalandre, n° 2141. — [Inscrit, le même jour 30 juill. 1827, sous les prénoms Claude, "Antoine", Joseph comme libraire, et Claude, "François", Joseph comme imprimeur en lettres (en *F/18(I)/22, n° 2399).][Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2141 ["CHALANDRE (Claude, Joseph, Outhenin)"] (en 1824) et *F/18(I)/18, n° 2429 (en 1827), *F/18(I)/16, page 49 des départements (Doubs) ["CHALANDRE (Claude, Joseph, Outhenin)"] (en 1824).OUTHENIN-CHALANDRE (Claude, Joseph).——— Résidence : Besançon (Doubs). lithographe Date du brevet : 24 janv. 1826, n° 103. Prédécesseur : GUICHARD (Jean-Pierre), n° 23. Remarques : En remplacement de Guichard, son beau-frère, démissionnaire, n° 23.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 103. OUTHENIN, dit CHALANDRE (Simon, Gabriel) : nom cité comme successeur dans la notice BOISTE, fils aîné (François, Alexandre). OUTHENIN-CHALANDRE (Claude, Joseph), voir OUTHENIN (Claude, Antoine ou François, Joseph). OUVRIER, née GUILHERMOND (Antoinette, Pauline). Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : rue de Grenelle Saint-Honoré, 28 (en 1812). libraire Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°] --> 1143. Remarques : Brevet rénové le 30 mars 1820, n° 1143.Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1812, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 1143 (en 1820). OUWERKERK (Bernard). Résidence : Amsterdam (Zuyderzée, auj. Pays-Bas). libraire Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14. OVERSLUIJS, ou OVERSLUIS (François [Frans]). Résidence : Goes (Bouches-de-l'Escaut, auj. Pays-Bas). libraire Date du brevet : 29 avr. 1813, [pas de n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15. OVERSLUIS, voir OVERSLUIJS, ou OVERSLUIS (François [Frans]). P 376 PACAULT (Claudine, Jeanne, Désirée, mademoiselle). Naissance : 10 janv. 1798.——— Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : rue Taitbout, 5. libraire Date du brevet : 18 juill. 1828, n° 2669. Prédécesseur : LAMBLOT, veuve née LELENNIER (Victoire, Adélaïde), n° 1534. Remarques : En remplacement de la veuve Lamblot, démissionnaire, n° 1534.Cote : F/18/1808. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2669. PACCARD (Jean, Edme). Naissance : 3 oct. 1777.——— Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : rue Neuve du Luxembourg, 1 (en 1815). libraire Date du brevet : 25 mai 1815, [pas de n°]. Remarques : — Brevet du 25 mai 1815 accordé par S.
Liste générale des brevetés de l’Imprimerie et de la Librairie (1 er Empire et Restauration) E. le ministre de la police générale. — Affiche d'oeuvres de Paccard parues en 1815, mémoires et confessions d'un comédien, supplique au Roi, et liste de ses oeuvres.Cote : F/18/1808. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/14. PACCARD (Jean, Louis). Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). libraire Date du brevet : 30 mars 1820, n° 1144.Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1144. PADDENBURG, voir VAN PADDENBURG (Otto, Jean). PAGANI (Françoise, mademoiselle). Résidence : Florence (Arno, auj. Italie). libraire Date du brevet : 8 juin 1813, [pas de n°]. Remarques : [Inscrite une première fois et par erreur le 1er janv. 1813 en *F/18(I)/14, enregistrement n° 445, avec en "Observations" cette remarque : "Portée à cette date par erreur. Voyez plus bas." [c'est-à-dire à cet enregistrement daté du 8 juin 1813].][Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15. PAGANI (Joseph). Résidence : Florence (Arno, auj. Italie). libraire Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15. PAGANINO (Joseph). Résidence : Parme (Taro, auj. Italie). imprimeur en lettres Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 977.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 977. libraire Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15. PAGANO (Antoine). Résidence : Gênes (Gênes, auj. Italie). imprimeur en lettres Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 374.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 374. PAGE-DUCHAILLOUX (Charles). Résidence : Nevers (Nièvre). libraire Date du brevet : 3 janv. 1826, n° 2251.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2251, *F/18(I)/16, partie non paginée (Nièvre). PAGEOT (Nicolas). Résidence : Béziers (Hérault). libraire Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de n°] --> 153. Successeur : CAMBON (Jean, François, Alexis), n° 774. Remplacement le : 28 juin 1819. Remarques : — Brevet rénové le 4 juill. 1818, n° 153. — Décédé, remplacé par Cambon, n° 774. — [Nom inscrit comme "PAJEOT" en *F/18(I)/14.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° affecté), et *F/18(I)/18, n° 153 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non paginée (Hérault) (en 1818). PAGÈS (Pierre, Louis, Henry). Résidence : Béziers (Hérault). libraire Date du brevet : 14 juill. 1813, [pas de n°] --> 152.Remarques : Brevet rénové le 4 juill. 1818, n° 152.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 152 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non paginée (Hérault) (en 1818). PAGNERRE (Étienne, Édouard) : nom cité comme successeur dans la notice DANICOURT (Louis, Armand). PAGNEST, épouse CHABOUILLÉ (Marie, Sophie). Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : rue Neuve-Saint-Médéric, 45. libraire Date du brevet : 13 janv. 1824, n° 2029. Prédécesseur : PROUST, veuve DARGENT (Marie, Louise, Victoire). Remarques : En remplacement de PROUST, veuve DARGENT (Marie, Louise, Victoire).Cote : F/18/1808. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2029. PAGNON (Jean, Pierre). Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : rue du Temple, 62. libraire Date du brevet : 18 sept. 1820, n° 1502. Successeur : LEFÉBURE (Pierre, Félix, 377
- Page 113 and 114: Liste générale des brevetés de l
- Page 115 and 116: Liste générale des brevetés de l
- Page 117 and 118: Liste générale des brevetés de l
- Page 119 and 120: Liste générale des brevetés de l
- Page 121 and 122: Liste générale des brevetés de l
- Page 123 and 124: Liste générale des brevetés de l
- Page 125 and 126: Liste générale des brevetés de l
- Page 127 and 128: Liste générale des brevetés de l
- Page 129 and 130: Liste générale des brevetés de l
- Page 131 and 132: Liste générale des brevetés de l
- Page 133 and 134: Liste générale des brevetés de l
- Page 135 and 136: Liste générale des brevetés de l
- Page 137 and 138: Liste générale des brevetés de l
- Page 139 and 140: Liste générale des brevetés de l
- Page 141 and 142: Liste générale des brevetés de l
- Page 143 and 144: Liste générale des brevetés de l
- Page 145 and 146: Liste générale des brevetés de l
- Page 147 and 148: Liste générale des brevetés de l
- Page 149 and 150: Liste générale des brevetés de l
- Page 151 and 152: Liste générale des brevetés de l
- Page 153 and 154: Liste générale des brevetés de l
- Page 155 and 156: Liste générale des brevetés de l
- Page 157 and 158: Liste générale des brevetés de l
- Page 159 and 160: Liste générale des brevetés de l
- Page 161 and 162: Liste générale des brevetés de l
- Page 163: Liste générale des brevetés de l
- Page 167 and 168: Liste générale des brevetés de l
- Page 169 and 170: Liste générale des brevetés de l
- Page 171 and 172: Liste générale des brevetés de l
- Page 173 and 174: Liste générale des brevetés de l
- Page 175 and 176: Liste générale des brevetés de l
- Page 177 and 178: Liste générale des brevetés de l
- Page 179 and 180: Liste générale des brevetés de l
- Page 181 and 182: Liste générale des brevetés de l
- Page 183 and 184: Liste générale des brevetés de l
- Page 185 and 186: Liste générale des brevetés de l
- Page 187 and 188: Liste générale des brevetés de l
- Page 189 and 190: Liste générale des brevetés de l
- Page 191 and 192: Liste générale des brevetés de l
- Page 193 and 194: Liste générale des brevetés de l
- Page 195 and 196: Liste générale des brevetés de l
- Page 197 and 198: Liste générale des brevetés de l
- Page 199 and 200: Liste générale des brevetés de l
- Page 201 and 202: Liste générale des brevetés de l
- Page 203 and 204: Liste générale des brevetés de l
- Page 205 and 206: Liste générale des brevetés de l
- Page 207 and 208: Liste générale des brevetés de l
- Page 209 and 210: Liste générale des brevetés de l
- Page 211 and 212: Liste générale des brevetés de l
- Page 213: Liste générale des brevetés de l
Liste générale des brevetés de l’Imprimerie et de la Librairie (1 er Empire et Restauration)<br />
E. le ministre de la police générale.<br />
— Affiche d'oeuvres de Paccard parues<br />
en <strong>18</strong>15, mémoires et confessions d'un<br />
comédien, supplique au Roi, et liste de ses<br />
oeuvres.Cote : F/<strong>18</strong>/<strong>18</strong>08. [Enregistrement<br />
en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>14</strong>.<br />
PACCARD (Jean, Louis).<br />
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).<br />
libraire<br />
Date du brevet : 30 mars <strong>18</strong>20, n°<br />
1<strong>14</strong>4.Cote : Pas de dossier en F/<strong>18</strong> parmi<br />
les brevetés de Paris. [Enregistrement en : ]<br />
*F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n° 1<strong>14</strong>4.<br />
PADDENBURG, voir VAN PADDENBURG<br />
(Otto, Jean).<br />
PAGANI (Françoise, mademoiselle).<br />
Résidence : Florence (Arno, auj. Italie).<br />
libraire<br />
Date du brevet : 8 juin <strong>18</strong>13, [pas de n°].<br />
Remarques : [Inscrite une première fois et<br />
par erreur le 1er janv. <strong>18</strong>13 en *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>14</strong>,<br />
enregistrement n° 445, avec en<br />
"Observations" cette remarque : "Portée à<br />
cette date par erreur. Voyez plus bas."<br />
[c'est-à-dire à cet enregistrement daté du 8<br />
juin <strong>18</strong>13].][Enregistrement en : ]<br />
*F/<strong>18</strong>(I)/<strong>14</strong> et 15.<br />
PAGANI (Joseph).<br />
Résidence : Florence (Arno, auj. Italie).<br />
libraire<br />
Date du brevet : 1er janv. <strong>18</strong>13, [pas de<br />
n°].[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>14</strong> et 15.<br />
PAGANINO (Joseph).<br />
Résidence : Parme (Taro, auj. Italie).<br />
imprimeur en lettres<br />
Date du brevet : 15 juill. <strong>18</strong>11, n°<br />
977.[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>22</strong>, n°<br />
977.<br />
libraire<br />
Date du brevet : 1er janv. <strong>18</strong>13, [pas de<br />
n°].[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>14</strong> et 15.<br />
PAGANO (Antoine).<br />
Résidence : Gênes (Gênes, auj. Italie).<br />
imprimeur en lettres<br />
Date du brevet : 15 juill. <strong>18</strong>11, n°<br />
374.[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>22</strong>, n°<br />
374.<br />
PAGE-DUCHAILLOUX (Charles).<br />
Résidence : Nevers (Nièvre).<br />
libraire<br />
Date du brevet : 3 janv. <strong>18</strong>26, n°<br />
<strong>22</strong>51.[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n°<br />
<strong>22</strong>51, *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>16</strong>, partie non paginée<br />
(Nièvre).<br />
PAGEOT (Nicolas).<br />
Résidence : Béziers (Hérault).<br />
libraire<br />
Date du brevet : 1er janv. <strong>18</strong>13, [pas de<br />
n°] --> 153.<br />
Successeur : CAMBON (Jean, François,<br />
Alexis), n° 774.<br />
Remplacement le : 28 juin <strong>18</strong>19.<br />
Remarques :<br />
— Brevet rénové le 4 juill. <strong>18</strong><strong>18</strong>, n°<br />
153.<br />
— Décédé, remplacé par Cambon, n°<br />
774.<br />
— [Nom inscrit comme "PAJEOT" en<br />
*F/<strong>18</strong>(I)/<strong>14</strong>.][Enregistrement en : ]<br />
*F/<strong>18</strong>(I)/<strong>14</strong> et 15 (en <strong>18</strong>13, pas de n°<br />
affecté), et *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n° 153 (en <strong>18</strong><strong>18</strong>),<br />
*F/<strong>18</strong>(I)/<strong>16</strong>, partie non paginée (Hérault)<br />
(en <strong>18</strong><strong>18</strong>).<br />
PAGÈS (Pierre, Louis, Henry).<br />
Résidence : Béziers (Hérault).<br />
libraire<br />
Date du brevet : <strong>14</strong> juill. <strong>18</strong>13, [pas de n°]<br />
--> 152.Remarques : Brevet rénové le 4<br />
juill. <strong>18</strong><strong>18</strong>, n° 152.[Enregistrement en : ]<br />
*F/<strong>18</strong>(I)/<strong>14</strong> et 15 (en <strong>18</strong>13, pas de n°<br />
affecté) et *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n° 152 (en <strong>18</strong><strong>18</strong>),<br />
*F/<strong>18</strong>(I)/<strong>16</strong>, partie non paginée (Hérault)<br />
(en <strong>18</strong><strong>18</strong>).<br />
PAGNERRE (Étienne, Édouard) : nom cité<br />
comme successeur dans la notice<br />
DANICOURT (Louis, Armand).<br />
PAGNEST, épouse CHABOUILLÉ (Marie,<br />
Sophie).<br />
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).<br />
Domicile : rue Neuve-Saint-Médéric, 45.<br />
libraire<br />
Date du brevet : 13 janv. <strong>18</strong>24, n° 2029.<br />
Prédécesseur : PROUST, veuve<br />
DARGENT (Marie, Louise, Victoire).<br />
Remarques : En remplacement de<br />
PROUST, veuve DARGENT (Marie,<br />
Louise, Victoire).Cote : F/<strong>18</strong>/<strong>18</strong>08.<br />
[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n° 2029.<br />
PAGNON (Jean, Pierre).<br />
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).<br />
Domicile : rue du Temple, 62.<br />
libraire<br />
Date du brevet : <strong>18</strong> sept. <strong>18</strong>20, n° 1502.<br />
Successeur : LEFÉBURE (Pierre, Félix,<br />
377