F18(I)14-16,18,22,25 L-Q - Archives nationales
F18(I)14-16,18,22,25 L-Q - Archives nationales F18(I)14-16,18,22,25 L-Q - Archives nationales
Liste générale des brevetés de l’Imprimerie et de la Librairie (1 er Empire et Restauration) Successeur : COUCHOUD, veuve MILLON (Jeanne, Marie), n° 3083. Remplacement le : 7 avr. 1830. Remarques : Brevet rénové le 1er août 1818, n° 499. [Nom inscrit comme "MILON" en *F/18(I)/14.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° affecté), et *F/18(I)/18, n° 499 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non paginée (Rhône), où le nom est inscrit comme "MILON". MILLON, voir COUCHOUD, veuve MILLON (Jeanne, Marie). MILLORD, voir JEUNEHOMME, veuve née MILLORD (Jeanne). MILON : nom cité dans la notice MILLON (Arnoux). MINARD, née BOULANGER (Catherine, Fortunée). Résidence : Coulommiers (Seine-et- Marne). libraire Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15. MINE, née MINE (Anne, Jeanne, Marie). Résidence : Marseille (Bouches-du- Rhône). imprimeur en lettres Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 187. Remarques : Brevet de tolérance. Démissionnaire. "Elle a renvoyé son brevet le 5 juin 1813."Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Marseille. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 187. MINKENBERG (Pierre). Résidence : Breda, ou Oosterhout (Deux- Nèthes, auj. Pays-Bas). libraire Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de n°]. Remarques : [*F/18(I)/15, enregistrement n° 1615, domicilie ce libraire à Oosterhout.][Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15. MINORET (Louis). Résidence : Niort (Deux-Sèvres). libraire Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de n°] --> 576. Successeur : PATHOUOT (Louis, Michel), n° 2424. Remplacement le : 17 juill. 1827. Remarques : — Brevet rénové le 1er août 1818, n° 576. "Résidant à Rochefort par lettre du préfet du … août 1818." — Démissionnaire, remplacé par Pathouot, n° 2424.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 576 (en 1818), *F/18(I)/16, en deux inscriptions : la première, fautive, page 31 des départements (Charente), pour Rochefort (Charente) en date du 1er août 1818 [cette rubrique a été barrée], la seconde, pour Niort, partie non paginée : Sèvres (Deux), qui porte en "Observations" cette remarque : "Résidant à Rochefort par lettre du préfet du … août 1818." (en 1818). MINU (Dominique). Résidence : Rome (Rome, auj. Italie). libraire Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14. MINUTOLI, née DUBOUZET (Jeanne, Marguerite, Augustine). Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : rue Saint-Honoré, 368. — rue Duphot, 17. libraire Date du brevet : 6 nov. 1822, n° 1817. Remarques : N'a pas retiré son brevet.Cote : F/18/1803. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1817. 348 MION-BOUCHARD (Nicolas). Résidence : Chaumont (Haute-Marne). imprimeur en lettres Date du brevet : 15 juin 1815, n° 1324 --> 1823. Prédécesseur : BOUCHARD, veuve née GARNIER (Barbe), n° 565. Successeur : THÉRIAT (Innocent, Hippolyte), n° 2375. Remplacement le : 14 nov. 1826. Remarques : — En remplacement de Bouchard, sa belle-mère, n° 565. — Brevet rénové le 20 nov. 1818, n° 1823, "en remplacement de la dame veuve Bouchard, [sa belle-mère, n° 565,] décédée, et sans nuire aux droits des sieurs Mion- Bouchard". — Démissionnaire, remplacé par Thériat, n° 2375.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 1324 (en 1815) et *F/18(I)/22, n° 1823 (en 1818).
Liste générale des brevetés de l’Imprimerie et de la Librairie (1 er Empire et Restauration) MISSONNIER, voir OLLIER, épouse MISSONNIER (Madeleine, Clotilde). MISTRAL (Claude, François). Résidence : Lyon (Rhône). imprimeur en lettres Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 829 --> 1646. Remarques : — Brevet de tolérance. — Brevet rénové le 8 août 1816, n° 1646, enregistré le 27 nov. 1817 (brevet à vie) [comprendre : brevet de tolérance]. — Brevet retiré par ordonnance royale du 14 juill. 1823.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 829 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1646 (en 1816). libraire Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de n°] --> 500. Remarques : Brevet rénové le 1er août 1818, n° 500.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 500 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non paginée (Rhône) (en 1818). MISTRAL (François, Bonaventure). Résidence : Lisieux (Calvados). imprimeur en lettres Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 212. Successeur : TISSOT (Pierre, Charles), n° 1335. Remplacement le : 11 déc. 1815. Remarques : Démissionnaire, remplacé par Tissot, n° 1335.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 212. libraire Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de n°] --> 137. Remarques : — Brevet rénové le 13 juill. 1818, n° 137. — "Décédé le … (lettre du préfet du 21 sept. 1818)."[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 137 (en 1818), *F/18(I)/16, page 27 des départements (Calvados) (en 1818). MOELEMAN (Jean, Henry). Résidence : Arnhem (Yssel-Supérieur, auj. Pays-Bas). imprimeur en lettres Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1217. Remarques : Brevet de tolérance.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 1217. libraire Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15. MOELLAT : nom cité dans la notice NOËLLAT (Jean-Baptiste). MOENS (Jozias). Résidence : Middelbourg (Bouches-del'Escaut, auj. Pays-Bas). libraire Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15. MOENS (Levin). Résidence : Middelbourg (Bouches-del'Escaut, auj. Pays-Bas). libraire Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15. MOEREMANS, voir T'SERSTEVENS, veuve née MOEREMANS (Marie, Thérèse). MOERMAN, voir SMAELEN-MOERMAN (Jean-Baptiste). MOESELAAR (Henry). Résidence : Leeuwarden (Frise, auj. Pays- Bas). imprimeur en lettres Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 1227. Remarques : Brevet de tolérance.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 1227. MOËSSARD (Adrien, Louis). Naissance : 22 avr. 1797.——— Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : rue de Furstenberg, 8. imprimeur en lettres Date du brevet : 4 oct. 1825, n° 2329. Prédécesseur : LEBLANC (Pierre, François, Jean-Baptiste), n° 51 --> 2056. Successeur : JOUSSET (Étienne), n° 3859. Remplacement le : 4 sept. 1846. Remarques : — En remplacement de Leblanc [son beau-frère], démissionnaire, n° 2056. — Démissionnaire, remplacé le 4 sept. 1846 par Jousset, n° 3859.Cote : F/18/1804. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 2329. MOHR (Théophile, Guillaume). Résidence : Lingen (Ems-Supérieur, auj. Allemagne). imprimeur en lettres Date du brevet : 1er janv. 1812, n° 349
- Page 85 and 86: Liste générale des brevetés de l
- Page 87 and 88: Liste générale des brevetés de l
- Page 89 and 90: Liste générale des brevetés de l
- Page 91 and 92: Liste générale des brevetés de l
- Page 93 and 94: Liste générale des brevetés de l
- Page 95 and 96: Liste générale des brevetés de l
- Page 97 and 98: Liste générale des brevetés de l
- Page 99 and 100: Liste générale des brevetés de l
- Page 101 and 102: Liste générale des brevetés de l
- Page 103 and 104: Liste générale des brevetés de l
- Page 105 and 106: Liste générale des brevetés de l
- Page 107 and 108: Liste générale des brevetés de l
- Page 109 and 110: Liste générale des brevetés de l
- Page 111 and 112: Liste générale des brevetés de l
- Page 113 and 114: Liste générale des brevetés de l
- Page 115 and 116: Liste générale des brevetés de l
- Page 117 and 118: Liste générale des brevetés de l
- Page 119 and 120: Liste générale des brevetés de l
- Page 121 and 122: Liste générale des brevetés de l
- Page 123 and 124: Liste générale des brevetés de l
- Page 125 and 126: Liste générale des brevetés de l
- Page 127 and 128: Liste générale des brevetés de l
- Page 129 and 130: Liste générale des brevetés de l
- Page 131 and 132: Liste générale des brevetés de l
- Page 133 and 134: Liste générale des brevetés de l
- Page 135: Liste générale des brevetés de l
- Page 139 and 140: Liste générale des brevetés de l
- Page 141 and 142: Liste générale des brevetés de l
- Page 143 and 144: Liste générale des brevetés de l
- Page 145 and 146: Liste générale des brevetés de l
- Page 147 and 148: Liste générale des brevetés de l
- Page 149 and 150: Liste générale des brevetés de l
- Page 151 and 152: Liste générale des brevetés de l
- Page 153 and 154: Liste générale des brevetés de l
- Page 155 and 156: Liste générale des brevetés de l
- Page 157 and 158: Liste générale des brevetés de l
- Page 159 and 160: Liste générale des brevetés de l
- Page 161 and 162: Liste générale des brevetés de l
- Page 163 and 164: Liste générale des brevetés de l
- Page 165 and 166: Liste générale des brevetés de l
- Page 167 and 168: Liste générale des brevetés de l
- Page 169 and 170: Liste générale des brevetés de l
- Page 171 and 172: Liste générale des brevetés de l
- Page 173 and 174: Liste générale des brevetés de l
- Page 175 and 176: Liste générale des brevetés de l
- Page 177 and 178: Liste générale des brevetés de l
- Page 179 and 180: Liste générale des brevetés de l
- Page 181 and 182: Liste générale des brevetés de l
- Page 183 and 184: Liste générale des brevetés de l
- Page 185 and 186: Liste générale des brevetés de l
Liste générale des brevetés de l’Imprimerie et de la Librairie (1 er Empire et Restauration)<br />
MISSONNIER, voir OLLIER, épouse<br />
MISSONNIER (Madeleine, Clotilde).<br />
MISTRAL (Claude, François).<br />
Résidence : Lyon (Rhône).<br />
imprimeur en lettres<br />
Date du brevet : 20 juill. <strong>18</strong>11, n° 829 --><br />
<strong>16</strong>46. Remarques :<br />
— Brevet de tolérance.<br />
— Brevet rénové le 8 août <strong>18</strong><strong>16</strong>, n°<br />
<strong>16</strong>46, enregistré le 27 nov. <strong>18</strong>17 (brevet à<br />
vie) [comprendre : brevet de tolérance].<br />
— Brevet retiré par ordonnance royale<br />
du <strong>14</strong> juill. <strong>18</strong>23.[Enregistrement en : ]<br />
*F/<strong>18</strong>(I)/<strong>22</strong>, n° 829 (en <strong>18</strong>11) et<br />
*F/<strong>18</strong>(I)/<strong>22</strong>, n° <strong>16</strong>46 (en <strong>18</strong><strong>16</strong>).<br />
libraire<br />
Date du brevet : 1er janv. <strong>18</strong>13, [pas de<br />
n°] --> 500. Remarques : Brevet rénové<br />
le 1er août <strong>18</strong><strong>18</strong>, n° 500.[Enregistrement en<br />
: ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>14</strong> et 15 (en <strong>18</strong>13, pas de n°<br />
affecté) et *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n° 500 (en <strong>18</strong><strong>18</strong>),<br />
*F/<strong>18</strong>(I)/<strong>16</strong>, partie non paginée (Rhône) (en<br />
<strong>18</strong><strong>18</strong>).<br />
MISTRAL (François, Bonaventure).<br />
Résidence : Lisieux (Calvados).<br />
imprimeur en lettres<br />
Date du brevet : 15 juill. <strong>18</strong>11, n° 212.<br />
Successeur : TISSOT (Pierre, Charles), n°<br />
1335.<br />
Remplacement le : 11 déc. <strong>18</strong>15.<br />
Remarques : Démissionnaire, remplacé<br />
par Tissot, n° 1335.[Enregistrement en : ]<br />
*F/<strong>18</strong>(I)/<strong>22</strong>, n° 212.<br />
libraire<br />
Date du brevet : 1er janv. <strong>18</strong>13, [pas de<br />
n°] --> 137. Remarques :<br />
— Brevet rénové le 13 juill. <strong>18</strong><strong>18</strong>, n°<br />
137.<br />
— "Décédé le … (lettre du préfet du 21<br />
sept. <strong>18</strong><strong>18</strong>)."[Enregistrement en : ]<br />
*F/<strong>18</strong>(I)/<strong>14</strong> et 15 (en <strong>18</strong>13, pas de n°<br />
affecté) et *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n° 137 (en <strong>18</strong><strong>18</strong>),<br />
*F/<strong>18</strong>(I)/<strong>16</strong>, page 27 des départements<br />
(Calvados) (en <strong>18</strong><strong>18</strong>).<br />
MOELEMAN (Jean, Henry).<br />
Résidence : Arnhem (Yssel-Supérieur, auj.<br />
Pays-Bas).<br />
imprimeur en lettres<br />
Date du brevet : 1er janv. <strong>18</strong>12, n° 1217.<br />
Remarques : Brevet de<br />
tolérance.[Enregistrement en : ]<br />
*F/<strong>18</strong>(I)/<strong>22</strong>, n° 1217.<br />
libraire<br />
Date du brevet : 1er janv. <strong>18</strong>13, [pas de<br />
n°].[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>14</strong> et 15.<br />
MOELLAT : nom cité dans la notice<br />
NOËLLAT (Jean-Baptiste).<br />
MOENS (Jozias).<br />
Résidence : Middelbourg (Bouches-del'Escaut,<br />
auj. Pays-Bas).<br />
libraire<br />
Date du brevet : 1er janv. <strong>18</strong>13, [pas de<br />
n°].[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>14</strong> et 15.<br />
MOENS (Levin).<br />
Résidence : Middelbourg (Bouches-del'Escaut,<br />
auj. Pays-Bas).<br />
libraire<br />
Date du brevet : 1er janv. <strong>18</strong>13, [pas de<br />
n°].[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>14</strong> et 15.<br />
MOEREMANS, voir T'SERSTEVENS, veuve<br />
née MOEREMANS (Marie, Thérèse).<br />
MOERMAN, voir SMAELEN-MOERMAN<br />
(Jean-Baptiste).<br />
MOESELAAR (Henry).<br />
Résidence : Leeuwarden (Frise, auj. Pays-<br />
Bas).<br />
imprimeur en lettres<br />
Date du brevet : 1er janv. <strong>18</strong>12, n° 1<strong>22</strong>7.<br />
Remarques : Brevet de<br />
tolérance.[Enregistrement en : ]<br />
*F/<strong>18</strong>(I)/<strong>22</strong>, n° 1<strong>22</strong>7.<br />
MOËSSARD (Adrien, Louis).<br />
Naissance : <strong>22</strong> avr. 1797.———<br />
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).<br />
Domicile : rue de Furstenberg, 8.<br />
imprimeur en lettres<br />
Date du brevet : 4 oct. <strong>18</strong><strong>25</strong>, n° 2329.<br />
Prédécesseur : LEBLANC (Pierre,<br />
François, Jean-Baptiste), n° 51 --> 2056.<br />
Successeur : JOUSSET (Étienne), n°<br />
3859.<br />
Remplacement le : 4 sept. <strong>18</strong>46.<br />
Remarques :<br />
— En remplacement de Leblanc [son<br />
beau-frère], démissionnaire, n° 2056.<br />
— Démissionnaire, remplacé le 4 sept.<br />
<strong>18</strong>46 par Jousset, n° 3859.Cote :<br />
F/<strong>18</strong>/<strong>18</strong>04. [Enregistrement en : ]<br />
*F/<strong>18</strong>(I)/<strong>22</strong>, n° 2329.<br />
MOHR (Théophile, Guillaume).<br />
Résidence : Lingen (Ems-Supérieur, auj.<br />
Allemagne).<br />
imprimeur en lettres<br />
Date du brevet : 1er janv. <strong>18</strong>12, n°<br />
349