F18(I)14-16,18,22,25 L-Q - Archives nationales
F18(I)14-16,18,22,25 L-Q - Archives nationales F18(I)14-16,18,22,25 L-Q - Archives nationales
Liste générale des brevetés de l’Imprimerie et de la Librairie (1 er Empire et Restauration) 1150. Remarques : — En remplacement de la veuve Perronneau, démissionnaire, n° 1150. — Brevet annulé le … pour inexploitation. Voir le dossier NOLET (Charles, Blaise) [en F/18/1806].Cote : F/18/1801. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2252. MAUPIN (Louis, Théodore). Résidence : Versailles (Seine-et-Oise, auj. Yvelines). libraire Date du brevet : 20 juill. 1820, n° 1470. Remarques : N'exerce plus. "Le préfet a renvoyé son titre (lettre du 21 août 1820)."[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1470, *F/18(I)/16, partie non paginée (Seine-et-Oise). MAURANT, voir DARNAULT-MAURANT (Antoine). MAURICE (François, Marie). Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : rue Franklin, 29. — rue de la Harpe, 81. libraire Date du brevet : 24 août 1824, n° 2123. Prédécesseur : BROSSON (Jean, Antoine), n° 1020. Successeur : LECLERC (Louis, Edme). Remplacement le : 18 déc. 1835. Remarques : — En remplacement de Brosson, démissionnaire, n° 1020. — Remplacé par LECLERC (Louis, Edme), le 18 déc. 1835. — Fut éditeur de La Gaule poétique de Marchangy.Cote : F/18/1801. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2123. MAURICE (Jean-Baptiste). Résidence : Mézières, auj. Charleville- Mézières (Ardennes). libraire Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de n°] --> 355. Remarques : Brevet rénové le 21 juill. 1818, n° 355.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 355 (en 1818), *F/18(I)/16, page 13 des départements (Ardennes) (en 1818). MAURIÈS (Joseph, Agricol). Résidence : Avignon (Vaucluse). libraire Date du brevet : 17 août 1822, n° 1790. Prédécesseur : MAURIÈS, veuve née GIROD (Marie, Thérèse), n° 557. Remarques : — En remplacement de sa mère, n° 557. — [Nom inscrit comme "MOURIÈS".][Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1790, *F/18(I)/16, partie non paginée (Vaucluse). MAURIÈS, veuve née GIROD (Marie, Thérèse). Résidence : Avignon (Vaucluse). imprimeur en lettres Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 1017. Remarques : Brevet de tolérance. "Décédée (lettre du préfet en date du 2 juill. 1816).[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 1017. libraire Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de n°] --> 557. Successeur : MAURIÈS (Joseph, Agricol), n° 1790. Remplacement le : 17 août 1822. Remarques : — Brevet rénové le 1er août 1818, n° 557. — "Décédée le … (lettre du préfet du 8 mai 1822), remplacée par son fils, n° 1790.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 557 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non paginée (Vaucluse) (en 1818). MAURIN (Bertrand). Résidence : Bayonne (Basses-Pyrénées, auj. Pyrénées-Atlantiques). lithographe Date du brevet : 5 juin 1828, n° 152.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 152. MAURIX (Barthélemy). Résidence : Bourg-en-Bresse (Ain). libraire Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de n°] --> 1440. Remarques : Brevet rénové le 20 juill. 1820, n° 1440.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 1440 (en 1820), *F/18(I)/16, page 1 des départements (Ain) (en 1820). MAURRY (Joseph). Résidence : Calais (Pas-de-Calais). 332
Liste générale des brevetés de l’Imprimerie et de la Librairie (1 er Empire et Restauration) imprimeur en lettres Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 752. Successeur : LEROY-BERGER (Évariste, Henri, Joseph), n° 1346. Remplacement le : 25 mars 1816. Remarques : Démissionnaire, remplacé par Leroy-Berger, n° 1346.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 752. libraire Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de n°].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15. MAUSSACRÉ, voir AUGIER, épouse MAUSSACRÉ (Catherine). MAUX-BUCHET (Joseph). Résidence : Nîmes (Gard). libraire Date du brevet : 29 avr. 1813, [pas de n°] --> 43. Successeur : BIANQUI (Barthélemy), n° 2546. Remplacement le : 29 avr. 1828. Remarques : — Brevet rénové le 4 juill. 1818, n° 43. — Démissionnaire, remplacé par Bianqui, n° 2546 [où il est dénommé "Meaux-Buchet"].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 43 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non paginée (Gard) (en 1818). MAY (Ange, Hippolyte). Naissance : 29 oct. 1808.——— Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : rue du Faubourg-Saint-Denis, 64. libraire Date du brevet : 5 avr. 1830, n° 3080. Prédécesseur : HAUTEL (Charles, Louis d'), n° 855. Remarques : En remplacement de d'Hautel, démissionnaire, n° 855.Cote : F/18/1801. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 3080. MAYER (Samuel) : nom cité dans la notice WITTERSHEIM (Samuel, Prosper). MAYER-DALMBERT (Adolphe, Seligman, Lazare, Joseph). Naissance : 8 déc. 1798.——— Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : rue Notre-Dame-de-Nazareth, 29. libraire Date du brevet : 5 mai 1829, n° 2882. Remarques : [Mayer, un des prénoms du père de Dalmbert fut ajouté par erreur au nom.]Cote : F/18/1751 [DALMBERT (Adolphe, Seligman, Lazare, Joseph)]. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2882. MAYRAC, voir LECLERCQ, veuve née MAYRAC (Marie, Thérèse). MAZÉ (Nicolas). Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : rue Comtesse d'Artois, 8bis. libraire Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1395. Successeur : HERLUISON (Étienne, Pierre). Remplacement le : 4 sept. 1860. Remarques : Décédé, remplacé par HERLUISON (Étienne, Pierre), le 4 sept. 1860.Cote : F/18/1801. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1395. MAZERET (Henri, Jean, Paul, Constantin). Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : rue Saint-Jacques, 158. libraire Date du brevet : 15 janv. 1823, n° 1906.Cote : F/18/1801. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1906. MAZET : nom cité dans la notice ROUCHON (Joseph, Denis). MAZUEL, veuve GAUDION. Résidence : Arles (Bouches-du-Rhône). libraire Date du brevet : 28 nov. 1826, n° 2347. Successeur : VIAUD (Pierre), n° 2409. Remplacement le : 12 juin 1827. Remarques : Décédée, remplacée par Viaud, n° 2409.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2347, *F/18(I)/16, page 23 des départements (Bouches-du-Rhône). MAZZUCHELLI (Joseph). Résidence : Chivasso (Doire, auj. Italie). imprimeur en lettres Date du brevet : 15 juill. 1811, n° 257.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 257. 333 MEAULME (Jean, François). Résidence : Aubusson (Creuse). libraire Date du brevet : 29 avr. 1828, n° 2543.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2543, *F/18(I)/16, page 45 des départements (Creuse).
- Page 69 and 70: Liste générale des brevetés de l
- Page 71 and 72: Liste générale des brevetés de l
- Page 73 and 74: Liste générale des brevetés de l
- Page 75 and 76: Liste générale des brevetés de l
- Page 77 and 78: Liste générale des brevetés de l
- Page 79 and 80: Liste générale des brevetés de l
- Page 81 and 82: Liste générale des brevetés de l
- Page 83 and 84: Liste générale des brevetés de l
- Page 85 and 86: Liste générale des brevetés de l
- Page 87 and 88: Liste générale des brevetés de l
- Page 89 and 90: Liste générale des brevetés de l
- Page 91 and 92: Liste générale des brevetés de l
- Page 93 and 94: Liste générale des brevetés de l
- Page 95 and 96: Liste générale des brevetés de l
- Page 97 and 98: Liste générale des brevetés de l
- Page 99 and 100: Liste générale des brevetés de l
- Page 101 and 102: Liste générale des brevetés de l
- Page 103 and 104: Liste générale des brevetés de l
- Page 105 and 106: Liste générale des brevetés de l
- Page 107 and 108: Liste générale des brevetés de l
- Page 109 and 110: Liste générale des brevetés de l
- Page 111 and 112: Liste générale des brevetés de l
- Page 113 and 114: Liste générale des brevetés de l
- Page 115 and 116: Liste générale des brevetés de l
- Page 117 and 118: Liste générale des brevetés de l
- Page 119: Liste générale des brevetés de l
- Page 123 and 124: Liste générale des brevetés de l
- Page 125 and 126: Liste générale des brevetés de l
- Page 127 and 128: Liste générale des brevetés de l
- Page 129 and 130: Liste générale des brevetés de l
- Page 131 and 132: Liste générale des brevetés de l
- Page 133 and 134: Liste générale des brevetés de l
- Page 135 and 136: Liste générale des brevetés de l
- Page 137 and 138: Liste générale des brevetés de l
- Page 139 and 140: Liste générale des brevetés de l
- Page 141 and 142: Liste générale des brevetés de l
- Page 143 and 144: Liste générale des brevetés de l
- Page 145 and 146: Liste générale des brevetés de l
- Page 147 and 148: Liste générale des brevetés de l
- Page 149 and 150: Liste générale des brevetés de l
- Page 151 and 152: Liste générale des brevetés de l
- Page 153 and 154: Liste générale des brevetés de l
- Page 155 and 156: Liste générale des brevetés de l
- Page 157 and 158: Liste générale des brevetés de l
- Page 159 and 160: Liste générale des brevetés de l
- Page 161 and 162: Liste générale des brevetés de l
- Page 163 and 164: Liste générale des brevetés de l
- Page 165 and 166: Liste générale des brevetés de l
- Page 167 and 168: Liste générale des brevetés de l
- Page 169 and 170: Liste générale des brevetés de l
Liste générale des brevetés de l’Imprimerie et de la Librairie (1 er Empire et Restauration)<br />
1150. Remarques :<br />
— En remplacement de la veuve<br />
Perronneau, démissionnaire, n° 1150.<br />
— Brevet annulé le … pour<br />
inexploitation. Voir le dossier NOLET<br />
(Charles, Blaise) [en F/<strong>18</strong>/<strong>18</strong>06].Cote :<br />
F/<strong>18</strong>/<strong>18</strong>01. [Enregistrement en : ]<br />
*F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n° <strong>22</strong>52.<br />
MAUPIN (Louis, Théodore).<br />
Résidence : Versailles (Seine-et-Oise, auj.<br />
Yvelines).<br />
libraire<br />
Date du brevet : 20 juill. <strong>18</strong>20, n° <strong>14</strong>70.<br />
Remarques : N'exerce plus. "Le préfet a<br />
renvoyé son titre (lettre du 21 août<br />
<strong>18</strong>20)."[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>,<br />
n° <strong>14</strong>70, *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>16</strong>, partie non paginée<br />
(Seine-et-Oise).<br />
MAURANT, voir DARNAULT-MAURANT<br />
(Antoine).<br />
MAURICE (François, Marie).<br />
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).<br />
Domicile : rue Franklin, 29. — rue de la<br />
Harpe, 81.<br />
libraire<br />
Date du brevet : 24 août <strong>18</strong>24, n° 2123.<br />
Prédécesseur : BROSSON (Jean,<br />
Antoine), n° 1020.<br />
Successeur : LECLERC (Louis, Edme).<br />
Remplacement le : <strong>18</strong> déc. <strong>18</strong>35.<br />
Remarques :<br />
— En remplacement de Brosson,<br />
démissionnaire, n° 1020.<br />
— Remplacé par LECLERC (Louis,<br />
Edme), le <strong>18</strong> déc. <strong>18</strong>35.<br />
— Fut éditeur de La Gaule poétique de<br />
Marchangy.Cote : F/<strong>18</strong>/<strong>18</strong>01.<br />
[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n° 2123.<br />
MAURICE (Jean-Baptiste).<br />
Résidence : Mézières, auj. Charleville-<br />
Mézières (Ardennes).<br />
libraire<br />
Date du brevet : 1er janv. <strong>18</strong>13, [pas de<br />
n°] --> 355. Remarques : Brevet rénové<br />
le 21 juill. <strong>18</strong><strong>18</strong>, n° 355.[Enregistrement en<br />
: ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>14</strong> et 15 (en <strong>18</strong>13, pas de n°<br />
affecté) et *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n° 355 (en <strong>18</strong><strong>18</strong>),<br />
*F/<strong>18</strong>(I)/<strong>16</strong>, page 13 des départements<br />
(Ardennes) (en <strong>18</strong><strong>18</strong>).<br />
MAURIÈS (Joseph, Agricol).<br />
Résidence : Avignon (Vaucluse).<br />
libraire<br />
Date du brevet : 17 août <strong>18</strong><strong>22</strong>, n° 1790.<br />
Prédécesseur : MAURIÈS, veuve née<br />
GIROD (Marie, Thérèse), n° 557.<br />
Remarques :<br />
— En remplacement de sa mère, n° 557.<br />
— [Nom inscrit comme<br />
"MOURIÈS".][Enregistrement en : ]<br />
*F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n° 1790, *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>16</strong>, partie<br />
non paginée (Vaucluse).<br />
MAURIÈS, veuve née GIROD (Marie,<br />
Thérèse).<br />
Résidence : Avignon (Vaucluse).<br />
imprimeur en lettres<br />
Date du brevet : 20 juill. <strong>18</strong>11, n° 1017.<br />
Remarques : Brevet de tolérance.<br />
"Décédée (lettre du préfet en date du 2 juill.<br />
<strong>18</strong><strong>16</strong>).[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>22</strong>, n°<br />
1017.<br />
libraire<br />
Date du brevet : 1er janv. <strong>18</strong>13, [pas de<br />
n°] --> 557.<br />
Successeur : MAURIÈS (Joseph,<br />
Agricol), n° 1790.<br />
Remplacement le : 17 août <strong>18</strong><strong>22</strong>.<br />
Remarques :<br />
— Brevet rénové le 1er août <strong>18</strong><strong>18</strong>, n°<br />
557.<br />
— "Décédée le … (lettre du préfet du 8<br />
mai <strong>18</strong><strong>22</strong>), remplacée par son fils, n°<br />
1790.[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>14</strong> et<br />
15 (en <strong>18</strong>13, pas de n° affecté) et<br />
*F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n° 557 (en <strong>18</strong><strong>18</strong>), *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>16</strong>,<br />
partie non paginée (Vaucluse) (en <strong>18</strong><strong>18</strong>).<br />
MAURIN (Bertrand).<br />
Résidence : Bayonne (Basses-Pyrénées,<br />
auj. Pyrénées-Atlantiques).<br />
lithographe<br />
Date du brevet : 5 juin <strong>18</strong>28, n°<br />
152.[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/24, n°<br />
152.<br />
MAURIX (Barthélemy).<br />
Résidence : Bourg-en-Bresse (Ain).<br />
libraire<br />
Date du brevet : 1er janv. <strong>18</strong>13, [pas de<br />
n°] --> <strong>14</strong>40. Remarques : Brevet rénové<br />
le 20 juill. <strong>18</strong>20, n° <strong>14</strong>40.[Enregistrement<br />
en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>14</strong> et 15 (en <strong>18</strong>13, pas de n°<br />
affecté) et *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n° <strong>14</strong>40 (en <strong>18</strong>20),<br />
*F/<strong>18</strong>(I)/<strong>16</strong>, page 1 des départements (Ain)<br />
(en <strong>18</strong>20).<br />
MAURRY (Joseph).<br />
Résidence : Calais (Pas-de-Calais).<br />
332