F18(I)14-16,18,22,25 L-Q - Archives nationales
F18(I)14-16,18,22,25 L-Q - Archives nationales F18(I)14-16,18,22,25 L-Q - Archives nationales
Liste générale des brevetés de l’Imprimerie et de la Librairie (1 er Empire et Restauration) MARCEL, née RONSIN (Marie, Anne, Sophie). Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : rue du Cherche-Midi, 54 (ou 4). libraire Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1393.Cote : F/18/1821 [ROUSIN, épouse MARCEL (Marie, Anne)]. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1393. MARCELLIN (Jacques). Résidence : Castres (Tarn). libraire Date du brevet : 1er août 1818, n° 469. Successeur : SERVET, veuve MARCELLIN (Jeanne, Marguerite), n° 2508. Remplacement le : 21 mars 1828. Remarques : Décédé, remplacé par sa veuve, n° 2508.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 469, *F/18(I)/16, partie non paginée (Tarn). MARCELLIN, voir SERVET, veuve MARCELLIN (Jeanne, Marguerite). MARCHAIS, voir PERRONNEAU, veuve née MARCHAIS (Marie, Michelle). MARCHAIS DESGENTILS (Antoine). Résidence : Clermont-Ferrand (Puy-de- Dôme). lithographe Date du brevet : 14 févr. 1829, n° 219.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/24, n° 219. MARCHAL, veuve née VAUTRIN (Marie, Anne, Joseph). Résidence : Épinal (Vosges). imprimeur en lettres Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 1041 -- > 1472. Successeur : VAUTRIN (Élisabeth, mademoiselle), n° 2004. Remplacement le : 5 janv. 1820. Remarques : — Brevet de tolérance. — Brevet rénové le 8 août 1816, n° 1472, enregistré le 23 juin 1817 (brevet à vie) [comprendre : brevet de tolérance]. — Décédée le …, remplacée par sa sœur, n° 2004.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 1041 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1472 (en 1816). libraire Date du brevet : 1er janv. 1813, [pas de n°] --> 595. Remarques : Brevet rénové le 26 août 1818, n° 595.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15 (en 1813, pas de n° affecté) et *F/18(I)/18, n° 595 (en 1818), *F/18(I)/16, partie non paginée (Vosges), qui porte en "Observations" cette remarque : "Décédée" (en 1818). MARCHAL (Nicolas, Louis). Résidence : Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin). libraire Date du brevet : 18 avr. 1826, n° 2272.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2272, *F/18(I)/16, partie non paginée : Rhin (Haut). MARCHAND-DUBREUIL (Alexandre, Noël). Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : rue Pierre-Sarrazin, 12. imprimeur en lettres Date du brevet : 30 avr. 1823, n° 2238. Prédécesseur : HAUTEL (Charles, Louis d'), n° 1279 --> 2030. Successeur : MOQUET (Antoine, Alexandre, Constant). Remplacement le : 27 août 1833. Remarques : — En remplacement de d'Hautel, n° 2030. — Remplacé par MOQUET (Antoine, Alexandre, Constant), le 27 août 1833.Cote : F/18/1799. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 2238. MARCHANGY : nom cité dans la notice MAURICE (François, Marie). 318 MARCHANT, née DEVILLERS (Adélaïde). Décès : 9 févr. 1821.——— Résidence : Laon (Aisne). imprimeur en lettres Date du brevet : 4 juin 1818, n° 1708. Prédécesseur : MARCHANT- DEVILLERS (Aubert, Félix), n° 87 --> 1356. Successeur : MARCHANT (Adélaïde, Bonne, mademoiselle), n° 2162. Remplacement le : 9 mai 1821. Remarques : — Brevet à vie [comprendre : brevet de tolérance], en remplacement de son mari, démissionnaire, n° 1356. — Décédée le 9 févr. 1821, remplacée
Liste générale des brevetés de l’Imprimerie et de la Librairie (1 er Empire et Restauration) par sa fille, n° 2162.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 1708. MARCHANT (Adélaïde, Bonne, mademoiselle). Résidence : Laon (Aisne). imprimeur en lettres Date du brevet : 9 mai 1821, n° 2162. Prédécesseur : MARCHANT, née DEVILLERS (Adélaïde), n° 1708. Successeur : BERLEUX, veuve MELLEVILLE (Marie-Anne), n° 2391. Remplacement le : 15 mai 1827. Remarques : — En remplacement de sa mère, n° 1708. — Démissionnaire, remplacée par la veuve Melleville, n° 2391 [où cette demoiselle Marchant est qualifiée de "dame STRAUSS"].[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 2162. MARCHANT (Adrien, Joseph). Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : rue des Grands Augustins, 23 (en 1812). libraire Date du brevet : 1er oct. 1812, [pas de n°]. Remarques : Démissionnaire. A remis son brevet.Cote : Pas de dossier en F/18 parmi les brevetés de Paris. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/14 et 15. MARCHANT-DEVILLERS (Aubert, Félix). Résidence : Laon (Aisne). imprimeur en lettres Date du brevet : 20 juill. 1811, n° 87 --> 1356. Successeur : MARCHANT, née DEVILLERS (Adélaïde), n° 1708. Remplacement le : 4 juin 1818. Remarques : — Brevet de tolérance. — Brevet rénové le 1er août 1816, n° 1356, brevet à vie [comprendre : brevet de tolérance]. — Démissionnaire, remplacé par sa femme, n° 1708.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 87 (en 1811) et *F/18(I)/22, n° 1356 (en 1816). MARCHI (Marc). Résidence : Ajaccio (Corse, auj. Corse-du- Sud). imprimeur en lettres Date du brevet : 2 mars 1818, n° 1697. Prédécesseur : MALVOST (Pierre, Antoine), n° 239. Remarques : — En remplacement de Malvost, n° 239. — [Le nom est inscrit sur le registre comme : "Marc-Marchi".][Enregistrement en : ] *F/18(I)/22, n° 1697. MARCHI (Marco, Girolamo). Résidence : Ajaccio (Corse, auj. Corse-du- Sud). libraire Date du brevet : 27 mars 1828, n° 2513.[Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 2513, *F/18(I)/16, page 39 des départements (Corse). MARCILLY (Étienne, Prosper, Adolphe) : nom cité comme successeur dans la notice MARCILLY (Jacques, Laurent, Prosper). MARCILLY (Jacques, Laurent, Prosper). Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : rue Saint-Jacques, 21. libraire Date du brevet : 23 avr. 1823, n° 1955. Prédécesseur : MARCILLY (Laurent), n° 1394. Successeur : MARCILLY (Étienne, Prosper, Adolphe). Remplacement le : 10 avr. 1841. Remarques : — En remplacement de son père, n° 1394. — Remplacé par MARCILLY (Étienne, Prosper, Adolphe), son frère, le 10 avr. 1841. — Fut fournisseur des Canons d'Autel des églises de France.Cote : F/18/1799. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1955. MARCILLY (Laurent). Résidence : Paris (Seine, auj. Paris). Domicile : rue Saint-Jacques, 21. libraire Date du brevet : 20 juin 1820, n° 1394. Successeur : MARCILLY (Jacques, Laurent, Prosper), n° 1955. Remplacement le : 23 avr. 1823. Remarques : Démissionnaire, remplacé [le 23 avr. 1823] par son fils, n° 1955.Cote : F/18/1799. [Enregistrement en : ] *F/18(I)/18, n° 1394. MARC-MARCHI : nom cité dans la notice MARCHI (Marc). 319
- Page 55 and 56: Liste générale des brevetés de l
- Page 57 and 58: Liste générale des brevetés de l
- Page 59 and 60: Liste générale des brevetés de l
- Page 61 and 62: Liste générale des brevetés de l
- Page 63 and 64: Liste générale des brevetés de l
- Page 65 and 66: Liste générale des brevetés de l
- Page 67 and 68: Liste générale des brevetés de l
- Page 69 and 70: Liste générale des brevetés de l
- Page 71 and 72: Liste générale des brevetés de l
- Page 73 and 74: Liste générale des brevetés de l
- Page 75 and 76: Liste générale des brevetés de l
- Page 77 and 78: Liste générale des brevetés de l
- Page 79 and 80: Liste générale des brevetés de l
- Page 81 and 82: Liste générale des brevetés de l
- Page 83 and 84: Liste générale des brevetés de l
- Page 85 and 86: Liste générale des brevetés de l
- Page 87 and 88: Liste générale des brevetés de l
- Page 89 and 90: Liste générale des brevetés de l
- Page 91 and 92: Liste générale des brevetés de l
- Page 93 and 94: Liste générale des brevetés de l
- Page 95 and 96: Liste générale des brevetés de l
- Page 97 and 98: Liste générale des brevetés de l
- Page 99 and 100: Liste générale des brevetés de l
- Page 101 and 102: Liste générale des brevetés de l
- Page 103 and 104: Liste générale des brevetés de l
- Page 105: Liste générale des brevetés de l
- Page 109 and 110: Liste générale des brevetés de l
- Page 111 and 112: Liste générale des brevetés de l
- Page 113 and 114: Liste générale des brevetés de l
- Page 115 and 116: Liste générale des brevetés de l
- Page 117 and 118: Liste générale des brevetés de l
- Page 119 and 120: Liste générale des brevetés de l
- Page 121 and 122: Liste générale des brevetés de l
- Page 123 and 124: Liste générale des brevetés de l
- Page 125 and 126: Liste générale des brevetés de l
- Page 127 and 128: Liste générale des brevetés de l
- Page 129 and 130: Liste générale des brevetés de l
- Page 131 and 132: Liste générale des brevetés de l
- Page 133 and 134: Liste générale des brevetés de l
- Page 135 and 136: Liste générale des brevetés de l
- Page 137 and 138: Liste générale des brevetés de l
- Page 139 and 140: Liste générale des brevetés de l
- Page 141 and 142: Liste générale des brevetés de l
- Page 143 and 144: Liste générale des brevetés de l
- Page 145 and 146: Liste générale des brevetés de l
- Page 147 and 148: Liste générale des brevetés de l
- Page 149 and 150: Liste générale des brevetés de l
- Page 151 and 152: Liste générale des brevetés de l
- Page 153 and 154: Liste générale des brevetés de l
- Page 155 and 156: Liste générale des brevetés de l
Liste générale des brevetés de l’Imprimerie et de la Librairie (1 er Empire et Restauration)<br />
par sa fille, n° 2<strong>16</strong>2.[Enregistrement en : ]<br />
*F/<strong>18</strong>(I)/<strong>22</strong>, n° 1708.<br />
MARCHANT (Adélaïde, Bonne,<br />
mademoiselle).<br />
Résidence : Laon (Aisne).<br />
imprimeur en lettres<br />
Date du brevet : 9 mai <strong>18</strong>21, n° 2<strong>16</strong>2.<br />
Prédécesseur : MARCHANT, née<br />
DEVILLERS (Adélaïde), n° 1708.<br />
Successeur : BERLEUX, veuve<br />
MELLEVILLE (Marie-Anne), n° 2391.<br />
Remplacement le : 15 mai <strong>18</strong>27.<br />
Remarques :<br />
— En remplacement de sa mère, n°<br />
1708.<br />
— Démissionnaire, remplacée par la<br />
veuve Melleville, n° 2391 [où cette<br />
demoiselle Marchant est qualifiée de "dame<br />
STRAUSS"].[Enregistrement en : ]<br />
*F/<strong>18</strong>(I)/<strong>22</strong>, n° 2<strong>16</strong>2.<br />
MARCHANT (Adrien, Joseph).<br />
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).<br />
Domicile : rue des Grands Augustins, 23<br />
(en <strong>18</strong>12).<br />
libraire<br />
Date du brevet : 1er oct. <strong>18</strong>12, [pas de<br />
n°]. Remarques : Démissionnaire. A<br />
remis son brevet.Cote : Pas de dossier en<br />
F/<strong>18</strong> parmi les brevetés de Paris.<br />
[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>14</strong> et 15.<br />
MARCHANT-DEVILLERS (Aubert, Félix).<br />
Résidence : Laon (Aisne).<br />
imprimeur en lettres<br />
Date du brevet : 20 juill. <strong>18</strong>11, n° 87 --><br />
1356.<br />
Successeur : MARCHANT, née<br />
DEVILLERS (Adélaïde), n° 1708.<br />
Remplacement le : 4 juin <strong>18</strong><strong>18</strong>.<br />
Remarques :<br />
— Brevet de tolérance.<br />
— Brevet rénové le 1er août <strong>18</strong><strong>16</strong>, n°<br />
1356, brevet à vie [comprendre : brevet de<br />
tolérance].<br />
— Démissionnaire, remplacé par sa<br />
femme, n° 1708.[Enregistrement en : ]<br />
*F/<strong>18</strong>(I)/<strong>22</strong>, n° 87 (en <strong>18</strong>11) et *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>22</strong>,<br />
n° 1356 (en <strong>18</strong><strong>16</strong>).<br />
MARCHI (Marc).<br />
Résidence : Ajaccio (Corse, auj. Corse-du-<br />
Sud).<br />
imprimeur en lettres<br />
Date du brevet : 2 mars <strong>18</strong><strong>18</strong>, n° <strong>16</strong>97.<br />
Prédécesseur : MALVOST (Pierre,<br />
Antoine), n° 239. Remarques :<br />
— En remplacement de Malvost, n°<br />
239.<br />
— [Le nom est inscrit sur le registre<br />
comme : "Marc-Marchi".][Enregistrement<br />
en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>22</strong>, n° <strong>16</strong>97.<br />
MARCHI (Marco, Girolamo).<br />
Résidence : Ajaccio (Corse, auj. Corse-du-<br />
Sud).<br />
libraire<br />
Date du brevet : 27 mars <strong>18</strong>28, n°<br />
<strong>25</strong>13.[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n°<br />
<strong>25</strong>13, *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>16</strong>, page 39 des<br />
départements (Corse).<br />
MARCILLY (Étienne, Prosper, Adolphe) :<br />
nom cité comme successeur dans la notice<br />
MARCILLY (Jacques, Laurent, Prosper).<br />
MARCILLY (Jacques, Laurent, Prosper).<br />
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).<br />
Domicile : rue Saint-Jacques, 21.<br />
libraire<br />
Date du brevet : 23 avr. <strong>18</strong>23, n° 1955.<br />
Prédécesseur : MARCILLY (Laurent), n°<br />
1394.<br />
Successeur : MARCILLY (Étienne,<br />
Prosper, Adolphe).<br />
Remplacement le : 10 avr. <strong>18</strong>41.<br />
Remarques :<br />
— En remplacement de son père, n°<br />
1394.<br />
— Remplacé par MARCILLY (Étienne,<br />
Prosper, Adolphe), son frère, le 10 avr.<br />
<strong>18</strong>41.<br />
— Fut fournisseur des Canons d'Autel<br />
des églises de France.Cote : F/<strong>18</strong>/1799.<br />
[Enregistrement en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n° 1955.<br />
MARCILLY (Laurent).<br />
Résidence : Paris (Seine, auj. Paris).<br />
Domicile : rue Saint-Jacques, 21.<br />
libraire<br />
Date du brevet : 20 juin <strong>18</strong>20, n° 1394.<br />
Successeur : MARCILLY (Jacques,<br />
Laurent, Prosper), n° 1955.<br />
Remplacement le : 23 avr. <strong>18</strong>23.<br />
Remarques : Démissionnaire, remplacé<br />
[le 23 avr. <strong>18</strong>23] par son fils, n°<br />
1955.Cote : F/<strong>18</strong>/1799. [Enregistrement<br />
en : ] *F/<strong>18</strong>(I)/<strong>18</strong>, n° 1394.<br />
MARC-MARCHI : nom cité dans la notice<br />
MARCHI (Marc).<br />
319