Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad
2qo1JS0rK 2qo1JS0rK
dálmine-siderca Wenseslao Mauriño, fue miembro de la Policía Federal, a la cual ingresó en 1955. (200) De él, Bianchi declaró ante los tribunales en 2004 que “era el que mandaba en relación a la desarticulación gremial que existía en Siderca”, que en varias oportunidades le ofreció dinero para que deje la actividad gremial y que le mandaba a distintas personas para tratar de sacar información. Ahora sí, la seguridad y vigilancia de la empresa estaba dirigida por el militar retirado Nicolini, y bajo su dirección funcionaron al menos dos agencias privadas en distintos momentos. Una, llamada Oproin, dirigida por el ex comisario Antonio Cruzado, que funcionó entre 1974 y 1978, (201) y la otra, Ocvie, dirigida por él mismo, que funcionó desde 1978 en adelante, con el subcomisario retirado José Catalino Ramírez en funciones. (202) Nicolini era el encargado de establecer criterios de seguridad y orden, de seleccionar al personal y sugerirlo a sus superiores en la compañía, a fin de que fuera esta quien solicitara y contratara al personal requerido. Hay que aclarar que con anterioridad a la creación de las agencias de seguridad, Cruzado revestía como comisario (retirado) “en el Destacamento de la Fábrica Dálmine”, dependiente de la comisaría de Campana, pagando la fábrica los sueldos, uniformes y armas de los agentes allí instalados. Ello se hacía así en función del reglamento de vigilancia privada y policías particulares existente hasta 1974 en la provincia de Buenos Aires, año en que se disolvió dicha figura y entonces “la fábrica Dálmine solicita al declarante que forme una agencia de investigaciones particulares”. (203) Pero, específicamente, ¿qué rol cumplían estas agencias contratadas por el área de Seguridad? (200) Listado de efectivos en actividad y retirados de las fuerzas dependientes de su Ministerio; Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina, legajo de Agente 108.942. (201) Orden del Día de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, nº 24.885, La Plata, 10/10/1978. Se publicaba la resolución por la cual se autorizaba el cese de actividades de la Agencia de Investigaciones Privadas Oproin. De esta resolución —firmada el 30/09/1978— surge que Antonio Cruzado era Comisario Mayor (RA), que la agencia tenía su sede en el cruce de la Avenida Mitre y la Ruta 12 en Campana (la Ruta 12 es la que separa a Zárate y sobre la cual está asentada la fábrica y donde se encuentra hoy el club Villa Dálmine). (202) Ocvie fue creada por resolución de la jefatura de la policía bonaerense el 27/06/1978, según consta en el Orden del Día de la Policía de la Provincia de Buenos Aires del 4 de julio de dicho año. Recién en mayo de 1983, se autorizaría el cese de actividades, aunque funcionó al menos hasta 1987. (203) Declaración testimonial de Antonio Cruzado, 19/11/1986, caso 344, causa 4012, cit. Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado 335
Zona norte de la provincia de Buenos Aires, Capital Federal y sur de Santa Fe Infojus - Sistema Argentino de Información Jurídica Existen numerosas instancias en las que Nicolini describió los servicios que ofrecía su agencia, que también trabajaba en Cometarsa, Ervo, Química Estrella, Dyopsa, Impac, entre otras. Nicolini envió cartas a diferentes directivos de empresas para expandir sus negocios de inteligencia y seguridad, y en otros casos, ya contratados sus servicios, redactó memos internos en vistas a proponer mejoras de todo tipo. En una de estas cartas, fechada el 9 de junio de 1977, establecía como obligaciones principales las de “brindar la seguridad al establecimiento, tratando de evitar evasiones del patrimonio de la Empresa” y “velar por la disciplina del Establecimiento, poniendo orden (con sumo tacto) en los hechos que se denote falta, informando por medio de parte a fin de que posteriormente se determine las medidas necesarias que se tomarán con los responsables”. (204) Luego agregaba que se encargaría de recorrer el perímetro del establecimiento, de hacer los toques de sirena de turnos y descansos, de registrar “todo movimiento de entrada y salida”, de atender a las personas que lleguen a la fábrica por cualquier motivo, de asentar remitos y mercaderías, y de “conversar (adecuadamente) con el personal a fin de enterarse de anormalidades o posibles reacciones contra la empresa”. Se asumía que tendrían puestos fijos en la portería y que tendrían acceso a todos los espacios del predio, incluidas oficinas de gerencia y depósitos. Los fines legítimos se evaporaban en algunos de los ítems donde predominaba una terminología difusa y permeable a las interpretaciones arbitrarias, como la de “faltas” o “anormalidades”. En otros documentos, ofrecía el “servicio de informes Preocupacionales - Reservado - Confidencial” o “la más amplia gama de investigaciones”, y también un “informe Ambiental (Domiciliario, policial, Político-Gremial)” tanto para la zona de Zárate-Campana como fuera de esta, lo que conllevaba costos mayores. (205) Lo que llama la atención es otro de los rubros que preocupaba al área controlada por Nicolini. En nota del 7 de agosto de 1976, para el caso de la planta Pilotos Trevi, donde también era jefe de Seguridad, escribía: … también se nota una acumulación de horas extras por parte del personal que considero son innecesarias debido a que no realizan tareas de ninguna naturaleza, algunos están cambiados (204) Documentos de Inteligencia de Roberto Paulino Nicolini, Allanamiento judicial, cit. (205) Nicolini se dirigió a directivos de empresas como ATA SA, Supermercado Álvarez y Cía., Proar SC, Sasetru, Frigorífico Martín Fierro, Centro Comercial de Campana o Siemens, entre muchas otras. 336
- Page 297 and 298: Zona norte de la provincia de Bueno
- Page 299 and 300: Zona norte de la provincia de Bueno
- Page 301 and 302: Zona norte de la provincia de Bueno
- Page 303 and 304: Zona norte de la provincia de Bueno
- Page 305 and 306: Zona norte de la provincia de Bueno
- Page 307 and 308: Zona norte de la provincia de Bueno
- Page 309 and 310: Zona norte de la provincia de Bueno
- Page 311 and 312: Zona norte de la provincia de Bueno
- Page 313 and 314: Zona norte de la provincia de Bueno
- Page 315 and 316: Zona norte de la provincia de Bueno
- Page 317 and 318: Zona norte de la provincia de Bueno
- Page 319 and 320: Zona norte de la provincia de Bueno
- Page 321 and 322: Zona norte de la provincia de Bueno
- Page 323 and 324: Zona norte de la provincia de Bueno
- Page 325 and 326: Zona norte de la provincia de Bueno
- Page 327 and 328: Zona norte de la provincia de Bueno
- Page 329 and 330: Zona norte de la provincia de Bueno
- Page 331 and 332: Zona norte de la provincia de Bueno
- Page 333 and 334: Zona norte de la provincia de Bueno
- Page 335 and 336: Zona norte de la provincia de Bueno
- Page 337 and 338: Zona norte de la provincia de Bueno
- Page 339 and 340: Zona norte de la provincia de Bueno
- Page 341 and 342: Zona norte de la provincia de Bueno
- Page 343 and 344: Zona norte de la provincia de Bueno
- Page 345 and 346: Zona norte de la provincia de Bueno
- Page 347: Zona norte de la provincia de Bueno
- Page 351 and 352: Zona norte de la provincia de Bueno
- Page 353 and 354: Zona norte de la provincia de Bueno
- Page 355 and 356: Zona norte de la provincia de Bueno
- Page 357 and 358: Zona norte de la provincia de Bueno
- Page 359 and 360: Zona norte de la provincia de Bueno
- Page 361 and 362: Zona norte de la provincia de Bueno
- Page 363 and 364: Zona norte de la provincia de Bueno
- Page 365 and 366: Zona norte de la provincia de Bueno
- Page 367 and 368: Zona norte de la provincia de Bueno
- Page 369 and 370: Zona norte de la provincia de Bueno
- Page 371 and 372: Zona norte de la provincia de Bueno
- Page 373 and 374: Zona norte de la provincia de Bueno
- Page 375 and 376: Zona norte de la provincia de Bueno
- Page 377 and 378: Zona norte de la provincia de Bueno
- Page 379 and 380: Zona norte de la provincia de Bueno
- Page 381 and 382: Zona norte de la provincia de Bueno
- Page 383 and 384: Zona norte de la provincia de Bueno
- Page 385 and 386: Zona norte de la provincia de Bueno
- Page 387 and 388: Zona norte de la provincia de Bueno
- Page 389 and 390: Zona norte de la provincia de Bueno
- Page 391 and 392: Zona norte de la provincia de Bueno
- Page 393 and 394: Zona norte de la provincia de Bueno
- Page 395 and 396: Zona norte de la provincia de Bueno
- Page 397 and 398: Zona norte de la provincia de Bueno
dálmine-si<strong>de</strong>rca<br />
W<strong>en</strong>seslao Mauriño, fue miembro <strong>de</strong> la Policía Fe<strong>de</strong>ral, a la cual ingresó<br />
<strong>en</strong> 1955. (200) De él, Bianchi <strong>de</strong>claró ante los tribunales <strong>en</strong> 2004 que “era<br />
el que mandaba <strong>en</strong> relación a la <strong>de</strong>sarticulación gremial que existía <strong>en</strong><br />
Si<strong>de</strong>rca”, que <strong>en</strong> varias oportunida<strong>de</strong>s le ofreció dinero para que <strong>de</strong>je la<br />
actividad gremial y que le mandaba a distintas personas para tratar <strong>de</strong><br />
sacar información.<br />
Ahora sí, la seguridad y vigilancia <strong>de</strong> la empresa estaba dirigida por el militar<br />
retirado Nicolini, y bajo su dirección funcionaron al m<strong>en</strong>os dos ag<strong>en</strong>cias<br />
privadas <strong>en</strong> distintos mom<strong>en</strong>tos. Una, llamada Oproin, dirigida por el ex<br />
comisario Antonio Cruzado, que funcionó <strong>en</strong>tre 1974 y 1978, (201) y la otra,<br />
Ocvie, dirigida por él mismo, que funcionó <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1978 <strong>en</strong> a<strong>de</strong>lante, con el<br />
subcomisario retirado José Catalino Ramírez <strong>en</strong> funciones. (202) Nicolini era<br />
el <strong>en</strong>cargado <strong>de</strong> establecer criterios <strong>de</strong> seguridad y ord<strong>en</strong>, <strong>de</strong> seleccionar<br />
al personal y sugerirlo a sus superiores <strong>en</strong> la compañía, a fin <strong>de</strong> que fuera<br />
esta qui<strong>en</strong> solicitara y contratara al personal requerido. Hay que aclarar<br />
que con anterioridad a la creación <strong>de</strong> las ag<strong>en</strong>cias <strong>de</strong> seguridad, Cruzado<br />
revestía como comisario (retirado) “<strong>en</strong> el Destacam<strong>en</strong>to <strong>de</strong> la Fábrica Dálmine”,<br />
<strong>de</strong>p<strong>en</strong>di<strong>en</strong>te <strong>de</strong> la comisaría <strong>de</strong> Campana, pagando la fábrica los<br />
sueldos, uniformes y armas <strong>de</strong> los ag<strong>en</strong>tes allí instalados. Ello se hacía así<br />
<strong>en</strong> función <strong>de</strong>l reglam<strong>en</strong>to <strong>de</strong> vigilancia privada y policías particulares exist<strong>en</strong>te<br />
hasta 1974 <strong>en</strong> la provincia <strong>de</strong> Bu<strong>en</strong>os Aires, año <strong>en</strong> que se disolvió<br />
dicha figura y <strong>en</strong>tonces “la fábrica Dálmine solicita al <strong>de</strong>clarante que forme<br />
una ag<strong>en</strong>cia <strong>de</strong> investigaciones particulares”. (203) Pero, específicam<strong>en</strong>te,<br />
¿qué rol cumplían estas ag<strong>en</strong>cias contratadas por el área <strong>de</strong> Seguridad?<br />
(200) Listado <strong>de</strong> efectivos <strong>en</strong> actividad y retirados <strong>de</strong> las fuerzas <strong>de</strong>p<strong>en</strong>di<strong>en</strong>tes <strong>de</strong> su Ministerio;<br />
Policía Fe<strong>de</strong>ral Arg<strong>en</strong>tina, G<strong>en</strong>darmería Nacional y Prefectura Naval Arg<strong>en</strong>tina, legajo<br />
<strong>de</strong> Ag<strong>en</strong>te 108.942.<br />
(201) Ord<strong>en</strong> <strong>de</strong>l Día <strong>de</strong> la Policía <strong>de</strong> la Provincia <strong>de</strong> Bu<strong>en</strong>os Aires, nº 24.885, La Plata,<br />
10/10/1978. Se publicaba la resolución por la cual se autorizaba el cese <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> la Ag<strong>en</strong>cia <strong>de</strong> Investigaciones Privadas Oproin. De esta resolución —firmada el<br />
30/09/1978— surge que Antonio Cruzado era Comisario Mayor (RA), que la ag<strong>en</strong>cia t<strong>en</strong>ía<br />
su se<strong>de</strong> <strong>en</strong> el cruce <strong>de</strong> la Av<strong>en</strong>ida Mitre y la Ruta 12 <strong>en</strong> Campana (la Ruta 12 es la que<br />
separa a Zárate y sobre la cual está as<strong>en</strong>tada la fábrica y don<strong>de</strong> se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra hoy el club<br />
Villa Dálmine).<br />
(202) Ocvie fue creada por resolución <strong>de</strong> la jefatura <strong>de</strong> la policía bonaer<strong>en</strong>se el 27/06/1978,<br />
según consta <strong>en</strong> el Ord<strong>en</strong> <strong>de</strong>l Día <strong>de</strong> la Policía <strong>de</strong> la Provincia <strong>de</strong> Bu<strong>en</strong>os Aires <strong>de</strong>l 4 <strong>de</strong> julio<br />
<strong>de</strong> dicho año. Recién <strong>en</strong> mayo <strong>de</strong> 1983, se autorizaría el cese <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s, aunque funcionó<br />
al m<strong>en</strong>os hasta 1987.<br />
(203) Declaración testimonial <strong>de</strong> Antonio Cruzado, 19/11/1986, caso 344, causa 4012, cit.<br />
<strong>Responsabilidad</strong> <strong>empresarial</strong> <strong>en</strong> <strong><strong>de</strong>litos</strong> <strong>de</strong> <strong>lesa</strong> <strong>humanidad</strong>. Represión a trabajadores durante el terrorismo <strong>de</strong> Estado<br />
335