byrådsmedlemmer siden 1861_jan2013.pdf
byrådsmedlemmer siden 1861_jan2013.pdf
byrådsmedlemmer siden 1861_jan2013.pdf
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Ajourført 17-01-2013<br />
Fortegnelse over Fredericia Byråds medlemmer 1869 –<br />
Blå tekst = nuværende medlemmer B = tidligere eller nuværende borgmester<br />
Nr. Navn: Indtrådt: Udtrådt: Parti/Liste:<br />
001 Urmager Mørch 01.01.1869 05.01.1870<br />
002 Landinsp. Broe 01.01.1869 Død 1875<br />
003 Murermester Erbs 01.01.1869 09.07.1880<br />
004 Vekselerer H.L. Hirsch 01.01.1869 06.01.1891<br />
005 Købmand Byberg 01.01.1869 10.01.1873<br />
006 Smedemester Melsing 01.01.1869 07.01.1879<br />
007 Købmand Utzon 01.01.1869 06.01.1891<br />
008 Murermester D. Hermann 01.01.1869 03.01.1872<br />
009 Redaktør I.M. Eibeschütz 01.01.1869 05.01.1870<br />
010 Agent I.C. Høyrup 01.01.1869 10.01.1873<br />
011 Konsul C.W. Loehr 01.01.1869 07.01.1879<br />
Forannævnte medlemmer indtrådte<br />
i byrådet som hidtilværende<br />
borgerrepræsentanter. (nr. 1-7<br />
havde været borgerrepræsen-<br />
tanter fra <strong>1861</strong>, da disse<br />
institutioner oprettedes, nr. 8-<br />
10 fra 1864 og nr. 11 fra 1867).<br />
012 Fabrikant Chr. Seidelin 09.01.1869 03.01.1882<br />
013 Fabrikant Bloch 09.01.1869 04.01.1876<br />
014 Købmand S. Boalth 09.01.1869 05.01.1870<br />
015 Oberst Glahn 17.01.1869 02.03.1880<br />
Disse 4 var nyvalgte, som altså<br />
sammen med ovennævnte 11<br />
Medlemmer udgjorde det første<br />
byråd.<br />
016 Avlsbruger H.J. Gade 05.01.1870 03.01.1882<br />
017 Sagfører M. Pagh 05.01.1870 03.01.1882<br />
018 Avlsbruger Henningsen 05.01.1870 03.01.1882<br />
019 Købmand J. Deleuran 03.01.1873 03.01.1882<br />
020 Farver I.C. Struntze 10.01.1873 Død 1875<br />
021 Avlsbruger Chr. Cohr 15.04.1873 06.01.1891<br />
022 Toldkontrollør Tingsted 19.02.1875 04.01.1876<br />
023 Landinsp. Wilkens 26.02.1875 02.01.1885<br />
024 Avlsbruger A. Honore 04.01.1876 03.01.1882<br />
Do. 04.01.1888 10.01.1900<br />
025 Skibsfører H. Jantzen 04.01.1876 03.01.1882<br />
026 Rektor V. Bloch 12.04.1876 25.08.1885<br />
027 Købmand D. Ohlsen 07.01.1879 31.03.1882<br />
028 Købmand S. Dons 07.01.1879 Død 03.12.90<br />
029 Ingeniør le Maire 02.03.1880 02.01.1885<br />
030 Slagtermester Bruun 09.07.1880 04.01.1888
Ajourført 17-01-2013<br />
Fortegnelse over Fredericia Byråds medlemmer 1869 –<br />
Blå tekst = nuværende medlemmer B = tidligere eller nuværende borgmester<br />
031 Købmand J.M 03.01.1882 06.01.1894<br />
032 Oberst v. Voss 03.01.1882 10.01.1900<br />
033 Kurvemager Munck 03.01.1882 13.01.1887<br />
034 Avlsbruger P.A. Devantier 03.01.1882 27.04.1892<br />
Do. 06.01.1894 10.01.1900<br />
035 Avlsbruger H.M. Pagh 03.01.1882 03.01.1888<br />
036 Forligsmægler Dithlefsen 03.01.1882 10.01.1906<br />
037 Toldforvalter Trolle 01.04.1882 02.01.1885<br />
038 Sagfører Madsen 02.01.1885 31.03.1909<br />
039 Snedkermester F. Pagh 01.01.1885 09.01.1903<br />
040 Herredsfoged Becher 02.01.1885 11.08.1894<br />
041 Smedemester Schultz 25.08.1885 06.01.1894<br />
042 Tømmerhandler F. Valeur 04.01.1888 06.01.1894<br />
Do. 30.04.1894 09.01.1903<br />
043 Konsul M. Rasmussen 04.01.1888 06.01.1894<br />
044 Trafikinspektør Høyer 06.01.1891 30.04.1894<br />
Do. 10.01.1900 10.01.1906<br />
045 Doktor Vogelius 06.01.1891 27.02.1899<br />
046 Murermester Bjerre 06.01.1891 06.07.1898<br />
047 Posteksp. A.V. Jørgensen 06.01.1891 Død 25.02.05<br />
048 Kaptajn Poulsen 27.04.1892 06.01.1894<br />
049 Telegrafist F. O. Jensen 06.01.1894 06.02.1897<br />
050 Købmand F. Duus 06.01.1894 10.01.1906<br />
051 Lærer Thygesen-Schmidt 06.01.1894 10.01.1906<br />
052 Glarmester F.M. Spindler 06.01.1894 10.01.1906<br />
053 Købmand H. Utzon 11.08.1894 10.01.1906<br />
054 Kaptajn P. Nielsen 06.02.1897 10.01.1900<br />
055 Snedkermester H. Thomsen 03.09.1898 31.03.1909<br />
056 Tømrermester H. Petersen 27.02.1899 09.01.1903<br />
057 Fabrikant Ebling 10.01.1900 10.01.1906<br />
058 Sparekassebogholder A. Jacobsen 10.01.1900 31.03.1909<br />
059 Avlsbruger H. J. Devantier 10.01.1900 31.03.1909 A<br />
060 Inspektør E. Johansen 09.01.1903 31.03.1909 DKV<br />
Do. 15.12.1912 31.03.1913<br />
061 Redaktør Johs. Jensen 09.01.1903 31.03.1909 DKV<br />
B Do. 01.04.1917 31.03.1929 + V<br />
062 Tømrermester M. Petersen 22.01.1903 31.03.1913 DKV<br />
063 Direktør K.C. Bloch 05.04.1905 31.03.1913 DKV<br />
064 Overlæge Skot Hansen 10.01.1906 31.03.1913 DKV<br />
065 Redaktør A. Petersen 10.01.1906 31.03.1913 DKV<br />
066 Købmand F. Molbech 10.01.1906 31.03.1917 DKV<br />
Do. 09.05.1917 31.03.1925<br />
Do. 01.04.1929 31.03.1933<br />
067 Skibstømrer P.M. Schmidt 10.01.1906 31.03.1909 DKV
Ajourført 17-01-2013<br />
Fortegnelse over Fredericia Byråds medlemmer 1869 –<br />
Blå tekst = nuværende medlemmer B = tidligere eller nuværende borgmester<br />
068 Ingeniør Hein 10.01.1906 31.03.1909 DKV<br />
069 Avlsbruger Alb. Honoré 10.01.1906 31.03.1909 DKV<br />
070 Direktør Carl M. Cohr 10.01.1906 31.03.1913 DKV<br />
071 Lærer C.A. Jensen 01.04.1909 31.03.1913 A<br />
072 Fru M. Christoffersen 01.04.1909 Død 15.12.12 DKV<br />
073 Brødkusk Ole Olsen 01.04.1909 31.03.1917 A<br />
074 Redaktør H. Honoré 01.04.1909 31.03.1925 A<br />
075 Skovløber C. Broe 01.04.1909 31.03.1913 DKV<br />
076 Fisker P. Jensen 01.04.1909 31.03.1917 A<br />
077 Telegrafist C. Brusen 01.04.1909 31.03.1925 DKV<br />
078 Faktor Heinrich Hansen 01.04.1909 31.03.1913 A<br />
079 Tømrerm. Alb. Jensen 01.04.1909 31.03.1921 borgerfore<br />
ningen<br />
080 Konsul Chr. Loehr 01.04.1913 31.03.1917 DKV<br />
081 Direktør E. Rasmussen 01.04.1913 31.03.1917 DKV<br />
082 Red. fru M. Christensen 01.04.1913 31.03.1921 DKV<br />
083 Avlsbruger Johs. Honoré 01.04.1913 09.05.1917 DKV<br />
084 Gårdejer R. Jespersen 01.04.1913 31.03.1921 DKV<br />
085 Blikkenslagerm. A. Petersen 01.04.1913 31.03.1917 DKV<br />
B 086 Snedker Frantz Hansen 01.04.1913 07.12.1940 A<br />
087 Inspektør N.M. Jensen 01.04.1913 31.03.1917 DKV<br />
088 Murerm. Malthe Sørensen 01.04.1913 31.03.1917 DKV<br />
01.04.1921<br />
31.03.1925<br />
089 Stenhugger Th. Rasch 01.04.1917 06.06.1932 A<br />
090 Glarmester R. Leonhardt 01.04.1917 19.06.1923 A<br />
091 Bladhandler C.V. Andersen 01.04.1917 31.03.1925 A<br />
092 Fiskeeksportør H. Munch 01.04.1917 31.03.1925 DKV<br />
093 Vognmand H.P. Keisig 01.04.1917 31.03.1933 A<br />
094 Fabrikant J. Korch 01.04.1917 31.03.1921 DKV<br />
095 Lektor Kr. Sarøe 01.04.1917 31.03.1937 A<br />
096 Tømrerm. Vilh. Nielsen 01.04.1921 31.03.1937 DKV<br />
097 Mejeriejer L. Juel Jensen 01.04.1921 31.03.1929 DKV<br />
098 Snedkerm. I.A. Blond 01.04.1921 31.03.1940 A<br />
099 Stabsofficiant Jens Hansen 01.04.1921 31.03.1933 DKV<br />
100 Togfører M.C. Dylmer 01.04.1921 31.03.1933 A<br />
101 Direktør C. Grubert 01.04.1921 01.03.1925 DKV<br />
102 Overtelegrafform. M.M. Dons 01.04.1921 31.03.1950 A<br />
103 Kontorbest. Martin Andersen 12.07.1923 31.03.1929 A<br />
104 Installatør I.C. Mortensen 23.03.1925 31.03.1925 DKV<br />
105 Husmor fr. Sophie Jensen 25.03.1925 31.03.1925 C<br />
106 Forpagter Ole Sørensen 01.04.1925 31.03.1946 A
Ajourført 17-01-2013<br />
Fortegnelse over Fredericia Byråds medlemmer 1869 –<br />
Blå tekst = nuværende medlemmer B = tidligere eller nuværende borgmester<br />
107 Dommer G. Valentiner-Branth 01.04.1925 31.03.1937 C<br />
108 Pakmesterform. Th. Jørgensen 01.04.1925 31.03.1937 A<br />
109 Komm.lærer Alfr. Lundbjerg 01.04.1925 31.03.1937 DKV<br />
110 Grosserer H. Olsen Holmelund 01.04.1925 31.03.1929 C<br />
111 Arb.mand N.P. Andreasen 01.04.1925 31.03.1929 A<br />
112 Arkitekt B. Billund<br />
01.04.1925 31.03.1929 DKV<br />
01.04.1946<br />
31.03.1950<br />
B 113 Redaktør Ingv. Arent 01.04.1929 31.03.1962 A<br />
114 Gårdejer Søren Sørensen 01.04.1929 31.03.1958 DKV<br />
115 Ingeniør J.H. Baagø 01.04.1929 31.03.1933 C<br />
116 Viceinsp. J.M. Yde 01.04.1929 31.03.1937 A<br />
117 Bestyrer S.P.R. Klüver 01.04.1929 31.03.1933 A<br />
118 Fabriksdir. H. Lützen 01.04.1929 10.01.1938 C<br />
119 Togfører H.M. Petersen 06.06.1932 20.03.1937 A<br />
120 Husmor fr. Dorthea Thoning 01.04.1933 31.03.1958 A<br />
121 Komm.lærer L. Lomholt 01.04.1933 08.03.1943 A<br />
122 Telegrafkontr. E.T.Bærntzen 01.04.1933 31.03.1937 A<br />
123 Malerm. Holger Nielsen 01.04.1933 31.03.1946 C<br />
124 Brødkusk J. Lind Petersen 01.04.1933 27.08.1937 A<br />
125 Forretter Marius Nielsen 01.04.1937 31.03.1946 A<br />
126 Komm.lærer H. Hastrup 01.04.1937 31.03.1954 C<br />
127 Landsretssagf. H. Norvang 01.04.1937 31.03.1950 DKV<br />
128 Kont.best. Bendix Bertelsen 01.04.1937 31.03.1970 A<br />
B 129 Sølvsmed Martin Hansen 01.04.1937 31.03.1970 A<br />
130 Farveriejer Poul Holst 01.04.1937 31.03.1946 C<br />
131 Assistent V. Danielsen 01.04.1937 31.01.1941 A<br />
132 Arb.mand Nikolaj Jensen 01.04.1937 24.02.1941 K<br />
133 Remisearb. Carl Hansen 29.09.1937 30.05.1943 A<br />
134 Fabrikant F.C.C. Lund 07.02.1938 31.03.1950 C<br />
135 Smed S.N. Degnegaard 01.01.1941 31.03.1946 A<br />
136 Arkitekt G. Quist 01.01.1941 01.09.1947 A<br />
137 Togfører J. Lorentzen 10.03.1941 01.09.1941 A<br />
138 Togfører J.P. Andersen 01.06.1943 død 16.04.52 A<br />
139 Grosserer Jacob Christensen 01.06.1943 31.03.1950 C<br />
140 Fabr.arb. Ejner Tranders 01.06.1943 31.03.1950 A<br />
21.04.1952<br />
31.03.1954<br />
141 Snedkerm. Peter Hansen 01.02.1945 01.05.1955 A<br />
142 Lokomotivf. W. Jürgensen 01.04.1946 31.03.1950 C<br />
143 Bogtrykker Rich. Sørensen 01.04.1946 31.03.1966 V<br />
144 Skoleinsp. Johs. Jensen 01.04.1946 31.03.1954 A<br />
01.04.1958 31.03.1970
Ajourført 17-01-2013<br />
Fortegnelse over Fredericia Byråds medlemmer 1869 –<br />
Blå tekst = nuværende medlemmer B = tidligere eller nuværende borgmester<br />
145 Fru Inge Nielsen 01.04.1946<br />
01.04.1966<br />
01.04.1974<br />
31.03.1962<br />
31.03.1970<br />
07.06.1982<br />
146 Fr. Ingeborg Madsen 03.09.1947 31.03.1950 A<br />
147 Mask.mester E. Petersen 01.04.1950 31.03.1954 Upol.<br />
148 Redak.sekr. P.A. Jørgensen 01.04.1950 31.03.1970 V<br />
149 Mølleriejer A. Petersen 01.04.1950 01.01.1969 C<br />
150 Ørelæge C. Buch-Sørensen 01.04.1950 31.03.1966 Upol.<br />
151 Arb.mand Imanuel Pedersen 01.04.1950 31.03.1962 A<br />
152 Sektionsing. E. F. Sand 01.04.1950 31.03.1954 C<br />
153 Overass. Viggo Jørgensen 01.04.1950 31.03.1962 A<br />
01.07.1963<br />
31.03.1966<br />
154 Togfører C.F. Vetter 01.04.1950 31.03.1958 Upol.<br />
155 Prokurist F. Johansen 01.04.1954 31.03.1962 C<br />
156 Overlærer Andreas Madsen 01.04.1954 31.03.1958 Upol.<br />
157 Politibetj. V. Kjær Nielsen 01.04.1954 31.03.1958 A<br />
B 158 Togfører Rich. Pedersen 01.04.1954 31.12.1981 A<br />
159 Kontorchef P. Larsen 01.04.1954 død 18.01.65 C<br />
160 Fulmægtig Axel Petersen 01.05.1955 31.03.1958 A<br />
161 Forstander Peter Knudsen 01.04.1958 død 20.10.69 A<br />
162 Fabrikant Viggo Petersen 01.04.1958 31.03.1962 Upol.<br />
163 Gårdejer J.P. Elkjær 01.04.1958 31.03.1962 V<br />
164 Fr. Grethe Clausen 01.04.1958 31.03.1978 A<br />
165 Fabrikant G. Sparre-Ulrich 01.04.1958 31.03.1962 Upol.<br />
166 Civilforsv.leder Krautwald 01.04.1962 31.03.1970 A<br />
167 Pastor Halfdan Knudsen 01.04.1962 04.03.1968 V<br />
01.04.1970 05.03.1973<br />
168 Ejendomsmægler Karen Buhl 01.04.1962 31.03.1966 C<br />
169 Fabriksarb. Oscar Larsen 01.04.1962 31.03.1966 A<br />
170 Forr.fører Børge Feddersen 01.04.1962 01.07.1963 A<br />
(indtr.for Bente Rasmussen)<br />
01.04.1970<br />
01.01.1982<br />
31.03.1978<br />
31.12.1985<br />
171 Rejsesekr. Hans P. Lange 01.04.1962 01.07.1963 C<br />
172 Tømrer Willy Buch 01.04.1962 22.09.1970 A<br />
173 Kontorass. Marinus Olesen 01.04.1962 01.11.1963 F<br />
174 Emma Ernstsen 01.07.1963 31.03.1966 C<br />
175 Smed K. Nørg. Christensen 06.11.1963 31.12.1993 F+A<br />
176 Bankfuldm.I. Overgaard Andersen 22.01.1965 31.03.1966 C<br />
177 Direktør John Lund 01.04.1966 31.03.1974 C<br />
178 Gudrun Stenør Larsen 01.04.1966 31.03.1974 A<br />
179 Gårdejer Niels Sandager 01.04.1966 31.03.1970 C<br />
K
Ajourført 17-01-2013<br />
Fortegnelse over Fredericia Byråds medlemmer 1869 –<br />
Blå tekst = nuværende medlemmer B = tidligere eller nuværende borgmester<br />
180 Gårdejer Vagn Faurholdt 01.04.1966 31.03.1970 V<br />
09.01.1974 31.03.1974<br />
181 Snedker Svend Erik Hansen 01.04.1966 31.12.1997 A<br />
182 Tømrerm. L. Bandholtz Jørgensen 01.04.1966 31.03.1970 C<br />
183 Komm.lærer Johs. Thorsen 04.03.1968 31.12.1993 V<br />
184 Fabriksarb. Kaj Lindholm 28.10.1969 31.03.1970 A<br />
185 Tandlæge Leif Mikkelsen 01.04.1970 31.03.1974 V<br />
186 Kabelmester Børge Hansen 01.04.1970 31.03.1974 A<br />
187 Overmon. Sv. Rich. Pedersen 01.04.1970 31.03.1974 A<br />
188 Ekstrapostbud Arne Nielsen 01.04.1970 død 07.11.85 A<br />
189 Installatør Verner Dyrholm 01.04.1970 06.12.1971 C<br />
190 Kedelpasser Frode Nielsen 01.04.1970 31.03.1974 A<br />
191 Fagf.kasserer Gunner Christiansen 01.04.1970 31.12.2005 A<br />
192 Gårdejer Mads Juul 01.04.1970 31.03.1978 V<br />
193 Lægesekr. Gurli Løwert<br />
(midlertidig udtrådt 7.4.1975 til 1.11.1975)<br />
01.04.1970 01.11.1975 C<br />
194 Døvelærer Svend Mærkedahl 01.04.1970 31.03.1978 B<br />
195 Gårdejer Søren Skov 01.04.1970 31.12.1993 C<br />
196 Kontorass. Egon Nyegaard 01.10.1970 31.03.1978 A<br />
197 Fotograf I.C. Søndergaard 06.12.1971 31.03.1978 C<br />
198 Forr.f. Ejvind Nielsen<br />
(midlertidig indtrådt fra 29.9.1972 til<br />
31.12.1972)<br />
05.03.1973 31.03.1974 V<br />
199 Tømrerm. Albert Jensen 01.04.1974 06.12.1976 Z<br />
200 Postinspektør Kai Møller Nielsen 01.04.1974 31.12.1985 V<br />
B 201 Rangerfrm. Jørn Bent Nielsen 01.04.1974 15.12.97 død A<br />
202 Metalsliber Finn Pedersen 01.04.1974 31.12.1981 K<br />
07.06.1982 31.12.1985<br />
203 Overlærer Kjeld Pedersen 01.04.1974 31.12.1997 A<br />
204 Fuldmægtig Nina Vestergaard 01.04.1974 31.12.1985 A<br />
205 Branddir. Arne Jeppe Hansen<br />
(midlertidig indtrådt 7.4.1975 til 1.11.1975)<br />
01.11.1975 31.03.1978 C<br />
206 Emmy Dalsgaard 06.12.1976 31.12.1978 Z+løsg<br />
207 Ingeniør Mogens Tversted 01.04.1978 31.12.1989 C<br />
208 Gårdejer Martin Kragh 01.04.1978 31.12.1997 V<br />
209 Afd.leder Preben Mose 01.04.1978 31.12.1981 Z<br />
04.03.1985 31.12.1985<br />
210 Major Jørgen Hoppe 01.04.1978 07.07.81 død C<br />
211 Tekn.ass. Inger Davidsen 01.04.1978 31.07.2004 A<br />
212 Sygepl. Karen S. Mai 01.04.1978 06.08.1979 C<br />
213 Forstander Benny Lauridsen 01.04.1978 31.12.1981 A<br />
(indtræder for Nicolaj Pedersen) 04.02.1985 31.12.2001<br />
214 Viceskinsp. Morten Arntsen 06.08.1979 31.12.1993 C
Ajourført 17-01-2013<br />
Fortegnelse over Fredericia Byråds medlemmer 1869 –<br />
Blå tekst = nuværende medlemmer B = tidligere eller nuværende borgmester<br />
215 Kons. Erik Koldkjær Sørensen 07.07.1981 31.12.1989 C<br />
216 Overass. Lene Sørensen 01.01.1982 31.12.1989 A<br />
217 Skoleinsp. Nicolaj Pedersen 01.01.1982 04.02.1985 A<br />
218 Rest. Mogens Lorentzen 01.01.1982 04.03.1985 Z<br />
01.01.1990 31.12.1997<br />
219 Lærer Ivan Toftgaard Madsen 01.01.1982 F<br />
220 Fagl. Bjørn Medom Nielsen 01.01.1986 31.12.2001 A<br />
221 Soc.rådg. Mie Eriksen 01.01.1986 31.12.1989 A<br />
222 Laborant Jane Findahl Nielsen 01.01.1986<br />
01.01.1998<br />
02.02.1993 F<br />
223 Havneass. Ebbe Ebbesen 02.12.1985 31.12.1989 A<br />
224 Provisor Inge Vesterdal 01.01.1986 31.12.2001 V<br />
225 Fagf.kass. Ellen Pehrson 01.01.1986 31.12.1997 A<br />
226 Direktør Mads Lund<br />
(midlertidig udtrådt fra 1.1.1994 til 5.12.94)<br />
01.01.1990 31.12.2001 V+løsg.<br />
01.01.2002<br />
Borgergr.<br />
B 227 Civ.ing. Uffe Steiner Jensen 01.01.1990 A<br />
228 Musikskoleleder Leif Urhøj 01.01.1990 31.12.1993 A<br />
01.01.1998 31.12.2001<br />
229 Børnehaveleder Inger Skov 01.01.1990 31.12.1997 C<br />
230 Murer Jan Toft<br />
02.02.1993 31.12.1993 F<br />
(indtrådt som suppleant)<br />
01.11.1994 31.03.1995<br />
231 Overass. Bente Ankersen 01.01.1994 A<br />
232 Døgnpl.kons. Gunnar Sparre 01.01.1994 31.12.1997 A<br />
233 Lærer Else Marie Vind 01.01.1994 31.12.2009 V<br />
234 Sygeplej. Hanne Andersen 01.01.1994 31.12.2001 V+løsg.<br />
235 Øk.chef Jørgen Munk Hansen 01.01.1994<br />
14.01.2013<br />
31.12.1997 V<br />
236 Arkitekt Jean Brahe 01.01.1994 31.12.2004 C<br />
237 Direktør Niels Madsen<br />
(suppleant for Mads Lund)<br />
01.01.1994 05.12.1994 V<br />
238 Politiass. Henning Due Lorentzen 01.01.1998 A<br />
239 Kasserer Niels Middelbo 01.01.1998 31.12.2005 A<br />
240 Hjemmehj. Lisbeth Christensen 01.01.1998 31.12.2009 A<br />
241 Dir. Peder Hvejsel 01.01.1998 V<br />
242 Gårdejer Jens Aage Ravn 01.01.1998 31.12.2005 V<br />
243 Bogtrykker Gunnar Christiansen 01.01.1998 31.12.2001 C<br />
244 Konsulent Kaj B. Jensen 01.01.1998 død nov.2000 O<br />
245 Pensionist Erik Stagstrup 01.12.2000 06.08.2001 O<br />
246 Pensionist Inga Alice Olesen 06.08.2001 31.12.2001 O<br />
247 Bankass. Hanne Lumby 01.01.2002 V<br />
248 Pensionist Grethe Fangel 01.01.2002 31.12.2005 O<br />
249 VVS- installatør John Bader 01.01.2002 V<br />
250 Halinspektør John Bech Hansen 01.01.2002 31.12.2009 A<br />
251 Raffinaderitekn. Søren Larsen 01.01.2002 30.11.2007 A
Ajourført 17-01-2013<br />
Fortegnelse over Fredericia Byråds medlemmer 1869 –<br />
Blå tekst = nuværende medlemmer B = tidligere eller nuværende borgmester<br />
252 Handelsfaglærer Jill D. Andersen 01.01.2002 31.12.2009 C<br />
253 Politiass. Carl Erik Refshauge 01.01.2002 05.08.2002 V<br />
254 Førtidspens. Børge Larsen<br />
05.08.2002<br />
01.01.2010<br />
31.12.2005 V<br />
255 Lærer Michael Tøffner 01.08.2004 31.12.2005 A<br />
256 Major Henrik Juul Krogh 01.01.2004 31.12.2005 Borgergr.<br />
257 Cand.jur. Tone Eidnes Andersen 01.01.2006 31.05.2007 V<br />
258 Smed Johnny Majgård 01.01.2006 31.12.2009 O<br />
259 Specialarbejder Turan Savas 01.01.2006 A<br />
260 IT-koordinator Lars Ejby Pedersen 01.01.2006 A<br />
261 Adjunkt Marianne Thomsen 01.01.2006 F<br />
262 Marketingskonsulent Kurt Halling 01.01.2006 O<br />
263 Kontorpakmester Christian Bro 01.01.2006 31.12.2009 A<br />
B 264 Studerende Thomas Banke 01.06.2007 14.01.2013 V<br />
265 Distriktsleder Grethe Jørgensen 01.12.2007 31.12.2009 A<br />
266 Indkøbskoordinator Pernelle Jensen 01.01.2010 V<br />
B 267 Elinstallatør Kenny Bruun Olsen 01.01.2010 V<br />
268 Læge Kirsten Skjøde Hald 01.01.2010 A<br />
269 Regnskabsass. Susanne Eilersen 01.01.2010 O<br />
270 Sagsbehandler Inger Nielsen 01.01.2010 C<br />
271 IT konsulent Jakob Arndt 01.01.2010 01.06.2012 F<br />
272 Lektor Gunver Majgaard 01.06.2012 F