Ehrenring für KR. Mag. Helmut Puffer - Schwanenstadt
Ehrenring für KR. Mag. Helmut Puffer - Schwanenstadt Ehrenring für KR. Mag. Helmut Puffer - Schwanenstadt
18 Seite > Personelles PERSONALVERÄNDERUNGEN BEI DER STADTGEMEINDE Erlebnisbad: Frau Doris Söllinger, Vöcklabruck, und Frau Maria Thurner, Au, wurden mit Wirkung vom 14.4.2008 als Inkasso- und Reinigungskräfte für die heurige Badesaison aufgenommen. Seniorenheim: Die Altenfachbetreuerin Kathrin Webernig, Attnang- Puchheim, die bereits als Aushilfskraft im Seniorenheim beschäftigt war, wurde mit Wirkung vom 1.4.2008 als Karenzvertretung für die Altenfachbetreuerin Ingrid Lidauer und der Altenfachbetreuer Norbert Maier, Oberndorf, wurde mit Wirkung vom 1.5.2008 als Karenzvertretung für die Altenfachbetreuerin Martina Floß in ein befristetes Dienstverhältnis aufgenommen. Gabriele Mair, Wolfshütte, wurde mit 1.5.2008 als Altenfachbetreuerin in ein Dienstverhältnis auf unbestimmte Zeit aufgenommen. Seit 1.5.2008 absolviert Barbara Reiter, Au, eine Teillehre als Köchin im Seniorenheim. Mit 11.2.2008 ist Frau Stefanie Okutan aufgrund des Endens der Weiterverwendungspflicht nach der Teillehre als Köchin aus dem Dienst ausgeschieden. Frau Okutan wird für ihren weiteren Lebensweg und allen neu eingetretenen Bediensteten viel Erfolg bei ihrer Tätigkeit gewünscht. Schwanenstadt • Amtsnachrichten, Berichte und Informationen der Stadtgemeinde FRANZISKA MAURER feierte 100. Geburtstag Franziska Maurer mit ihrer Tochter, Heimleiter Egon Mittermair, Pflegedienstleiterin Angela Öhlböck und Bgm. Karl Staudinger Die Schwanenstädter Geschäftsfrau Franziska Maurer feierte am 13. April d.J. als erste Schwanenstädterin ihren 100. Geburtstag. Geboren wurde Franziska Maurer am 13. April 1908 in Reindlmühl. Mit 18 Jahren kam sie als Haushaltshilfe und Ver - käuferin im Lebensmittelgeschäft ihrer Tante nach Schwanen - stadt. Dort lernte sie ihren Mann, einen Tischler, kennen. 1934 kam Sohn Josef zur Welt. Bald darauf übernahm Frau Maurer das Geschäft ihrer Tante, später übersiedelte sie damit in die Gmundner Straße. Bis 1973 betrieb sie das Lebensmittelgeschäft, in dem jetzt ein Friseursalon untergebracht ist. Seit 14 Jahren ist Franziska Maurer Witwe und im Jahr 2000 starb ihr Sohn. Seit vier Jahren lebt sie im hiesigen Seniorenheim. Alle Enkel und Urenkel sowie eine große Zahl von Verwandten kamen zu diesem Fest, das im festlich geschmückten Senioren - heim stattfand. Das Festmenü war von der Seniorenheim-Küche hervorragend zusammengestellt worden und die Mitarbei - terinnen und Mitarbeiter sorgten ganz wunderbar für das leibliche Wohl der Gäste. Die Stadtkapelle spielte für die Jubilarin einige Musikstücke vor dem Seniorenheim. Bgm. Karl Stau - dinger, Stadträte und Mitglieder des Sozialausschusses sowie Diakon Tropper in Vertretung des katholischen Pfarrers überbrachten ihre Glückwünsche. Als Kauffrau war die Jubilarin auch langjähriges Mitglied der Wirtschaftskammer OÖ. Bezirks - sekretär Wolfgang Hochreiter überbrachte einen Blumenstrauß und die Glückwünsche der Wirtschaftskammer-Bezirksstelle Vöcklabruck. Es war ein wunderschönes Fest zu Ehren der ersten hundertjährigen Schwanenstädterin.
Personelles VERDIENSTMEDAILLE DES LANDES OÖ AN GR a.D. OTTO HUEMER VERLIEHEN Am 11.4.2008 wurde Herrn GR a.D. Otto Huemer von LR Josef Ackerl im Beisein des Landesvorsitzenden des Pensionistenverbandes, Herrn Heinz Hillinger, die Verdienst - medaille des Landes OÖ als Vorsitzenden der Ortsgruppe Schwanenstadt des Pensionistenverbandes sowie als Reise - leiter des Bezirkes Vöcklabruck des Pensionistenverbandes OÖ verliehen. GR a.D. Otto Huemer ist seit 2005 Vorsitzender der Ortsgruppe Schwanenstadt des Pensionistenverbandes und war vorher bzw. ist bereits seit 1998 Reiseleiter und Schriftführer- Stellvertreter. Aber auch auf Bezirksebene übt GR a.D. Otto Huemer zahlreiche Funktionen aus. So ist er in der Bezirksorganisation des Pensionistenverbandes seit 2001 Bezirksreiseleiter, seit 1998 Bezirkssportreferent-Stellvertreter und ist seit 2004 in der Bezirkskontrolle des Pensionisten - verbandes tätig. Aber nicht nur dem Pensionistenverband stellt GR a.D. Otto Huemer seine Zeit zur Verfügung. Seit 1997 ist er Obmann des BSV Tergolape, war 1965 Gründungsmitglied der ASKÖ und bis 1977 auch deren Obmann. Während seiner beruflichen Tätigkeit übte GR a.D. Otto Huemer von 1957 bis 1978 die Funktion eines Betriebsrates aus und war von 1978 bis 1992 Betriebsrat-Vorsitzender. Neben all diesen ehrenamtlichen Tätigkeiten engagierte sich Otto Huemer beinahe 30 Jahre lang, u.z. von 1967 bis 1995, als Mitglied der Gemeindevertretung und war dabei in zahlreichen Ausschüssen vertreten. LR Josef Ackerl GR. a.D. Otto Huemer und Pensionistenverbands-Landesvorsitzenden Heinz Hillinger bei der Verleihung der Verdienstmedaille des Landes OÖ Dieses überaus große Engagement von GR a.D. Otto Huemer wurde von vielen Seiten ausgezeichnet. Von der ASKÖ erhielt GR a.D. Otto Huemer 1992 das Goldene Ehrenzeichen. 1996 wurden ihm die Goldene Medaille für Verdienste um die Republik Österreich und das Große Goldene Ehrenzeichen der Stadt Schwanenstadt verliehen. 1997 erhielt er die Verdienstmedaille der SPÖ und konnte auf 40 Jahre Mitgliedschaft in der SPÖ zurückblicken. Der BSV Tergolape würdigte die Tätigkeit von GR. a.D. Otto Huemer mit der Verleihung des Goldenen Ehrenzeichens im Jahr 2003. Schwanenstadt • Amtsnachrichten, Berichte und Informationen der Stadtgemeinde 19 Seite Foto: Amt der OÖ Landesregierung
- Seite 1 und 2: Bgm. Karl Staudinger überreicht Ko
- Seite 3 und 4: Liebe Schwanenstädterinnen! Liebe
- Seite 5 und 6: Aktuelles aus dem Rathaus GEMEINDER
- Seite 7 und 8: TOURISMUSVERBAND Viva l’Italia sc
- Seite 9 und 10: ✁ Heimatmuseum Schwanenstadt För
- Seite 11 und 12: Foto: Hermann Pucher > Aktuelles au
- Seite 13 und 14: Aktuelles aus dem Rathaus SEHR ERFO
- Seite 15 und 16: Die Leaderregion Vöckla-Ager mit e
- Seite 17: Am 10.5.2008 verstarb Vbgm. a.D. Ot
- Seite 21 und 22: 92 94 Willeit Hermann, Notar i.R.,
- Seite 23 und 24: Bericht aus dem Sozialressort Gerha
- Seite 25 und 26: Foto: HAK Lambach Foto: von Dipl.-P
- Seite 27 und 28: FUNDGEGENSTÄNDE Folgende Fundgegen
- Seite 29 und 30: Kundmachungen APOTHEKENDIENST (WOCH
- Seite 31 und 32: Kulturelles AKKORDEON-ORCHESTER FEI
- Seite 33 und 34: Kulturelles AUSSTELLUNG JOHANN JASC
- Seite 35 und 36: Landesmeisterschaften 2008 Die heur
- Seite 37 und 38: Sport Schwanenstädter Faustballer
- Seite 39 und 40: Vereinswesen STADTKAPELLE SCHWANENS
- Seite 41 und 42: FERIENCAMPS FÜR JUGENDLICHE Die Ac
- Seite 43 und 44: Aktuelles aus dem Rathaus KULTURPAR
Personelles<br />
VERDIENSTMEDAILLE DES LANDES OÖ<br />
AN GR a.D. OTTO HUEMER VERLIEHEN<br />
Am 11.4.2008 wurde Herrn GR a.D. Otto Huemer von<br />
LR Josef Ackerl im Beisein des Landesvorsitzenden des<br />
Pensionistenverbandes, Herrn Heinz Hillinger, die Verdienst -<br />
medaille des Landes OÖ als Vorsitzenden der Ortsgruppe<br />
<strong>Schwanenstadt</strong> des Pensionistenverbandes sowie als Reise -<br />
leiter des Bezirkes Vöcklabruck des Pensionistenverbandes OÖ<br />
verliehen.<br />
GR a.D. Otto Huemer ist seit 2005 Vorsitzender der Ortsgruppe<br />
<strong>Schwanenstadt</strong> des Pensionistenverbandes und war vorher<br />
bzw. ist bereits seit 1998 Reiseleiter und Schriftführer-<br />
Stellvertreter. Aber auch auf Bezirksebene übt GR a.D. Otto<br />
Huemer zahlreiche Funktionen aus. So ist er in der<br />
Bezirksorganisation des Pensionistenverbandes seit 2001<br />
Bezirksreiseleiter, seit 1998 Bezirkssportreferent-Stellvertreter<br />
und ist seit 2004 in der Bezirkskontrolle des Pensionisten -<br />
verbandes tätig.<br />
Aber nicht nur dem Pensionistenverband stellt GR a.D. Otto<br />
Huemer seine Zeit zur Verfügung. Seit 1997 ist er Obmann des<br />
BSV Tergolape, war 1965 Gründungsmitglied der ASKÖ und bis<br />
1977 auch deren Obmann. Während seiner beruflichen<br />
Tätigkeit übte GR a.D. Otto Huemer von 1957 bis 1978 die<br />
Funktion eines Betriebsrates aus und war von 1978 bis 1992<br />
Betriebsrat-Vorsitzender. Neben all diesen ehrenamtlichen<br />
Tätigkeiten engagierte sich Otto Huemer beinahe 30 Jahre lang,<br />
u.z. von 1967 bis 1995, als Mitglied der Gemeindevertretung<br />
und war dabei in zahlreichen Ausschüssen vertreten.<br />
LR Josef Ackerl GR. a.D. Otto Huemer und<br />
Pensionistenverbands-Landesvorsitzenden Heinz Hillinger<br />
bei der Verleihung der Verdienstmedaille des Landes OÖ<br />
Dieses überaus große Engagement von GR a.D. Otto Huemer<br />
wurde von vielen Seiten ausgezeichnet. Von der ASKÖ erhielt<br />
GR a.D. Otto Huemer 1992 das Goldene Ehrenzeichen. 1996<br />
wurden ihm die Goldene Medaille <strong>für</strong> Verdienste um die<br />
Republik Österreich und das Große Goldene Ehrenzeichen der<br />
Stadt <strong>Schwanenstadt</strong> verliehen. 1997 erhielt er die<br />
Verdienstmedaille der SPÖ und konnte auf 40 Jahre<br />
Mitgliedschaft in der SPÖ zurückblicken. Der BSV Tergolape<br />
würdigte die Tätigkeit von GR. a.D. Otto Huemer mit der<br />
Verleihung des Goldenen Ehrenzeichens im Jahr 2003.<br />
<strong>Schwanenstadt</strong> • Amtsnachrichten, Berichte und Informationen der Stadtgemeinde<br />
19<br />
Seite<br />
Foto: Amt der OÖ Landesregierung