Organe - SBB Historic
Organe - SBB Historic
Organe - SBB Historic
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Organe</strong>: Stiftungsrat<br />
14 15<br />
Oberstes Organ der Stiftung ist der Stiftungsrat. Die Mehrheit der Stiftungsräte wird gemäss Stiftungsurkunde<br />
durch die <strong>SBB</strong> gestellt. Die Amtsdauer beträgt 4 Jahre, die Mitglieder sind wiederwählbar und der Stiftungsrat<br />
konstituiert sich selbst.<br />
Am 31. Dezember 2011 war der Stiftungsrat wie folgt zusammengesetzt:<br />
Werner Nuber (1950, von Eggersriet SG), Mitglied seit 2001, Präsident des Stiftungsrates seit 2010,<br />
Leiter Senior Advisors <strong>SBB</strong> Consulting<br />
Daniel Suter (1960, von Kölliken AG), Mitglied seit 2005, Vizepräsident seit 2010,<br />
Geschäftsleiter Petinesca AG<br />
Peter Füglistaler (1959, von Wohlen AG), Mitglied seit 2001,<br />
Direktor Bundesamt für Verkehr<br />
Kaspar Grossmann (1959, von Brienz BE), Mitglied seit 2001,<br />
Leiter Stab <strong>SBB</strong> Personenverkehr<br />
Georg Schmalz (1954, von Büren an der Aare BE), Mitglied seit 2010,<br />
Leiter Grossprojekt Zukünftige Entwicklung Bahninfrastruktur, <strong>SBB</strong> Infrastruktur<br />
An seinen vier Sitzungen hat der Stiftungsrat unter anderem den Rechnungsabschluss und Geschäftsbericht<br />
2010, das Budget 2012 und die Finanzierung der Revision des TEE genehmigt. In der März-Sitzung wählte<br />
der Stiftungsrat Walter Hofstetter zum neuen Geschäftsleiter der Stiftung.<br />
<strong>Organe</strong>: Geschäftsleitung und Mitarbeitende<br />
Geschäftsleitung<br />
Walter Hofstetter, Geschäftsleiter (ab 1. August 2011)<br />
Martin Cordes, Leiter Archive (Geschäftsleiter ad interim bis 31. Juli 2011)<br />
Barbara Imboden, Leiterin Sammlungen / Bibiliothek<br />
Peter Schneiter, Leiter Rollmaterial (bis 30. November 2011)<br />
Daniel Maurer, Leiter Unterhalt (seit 1. Dezember 2011 in Geschäftsleitung)<br />
Martin Ruckstuhl, Leiter Marketing und Kommunikation (ab 1. März 2011; seit 1. August 2011 in erweiterter<br />
Geschäftsleitung)<br />
Mitarbeitende<br />
Tamara Mylène Angele (ab 1. April 2011), Claude Christen (ab 1. März 2011), Nicole Eugster (ab 1. April 2011)<br />
Ruedi Fuchs (bis 31. Dezember 2011), Hansrudolf Ledermann (bis 31. März 2011), Daniel Mani, Jakob Marti,<br />
Samantha Pellegrini, Yvonne Pfäffli, Rita Rentsch, Bernhard Stettler, Ursula Stutz, Christian Zellweger, Beat<br />
Zürcher.<br />
Weiter waren die nachstehend aufgeführten Personen als Freiwillige, im Rahmen von Zusammenarbeitsvereinbarungen<br />
oder als Praktikanten für <strong>SBB</strong> <strong>Historic</strong> tätig: Ewald Berchtold, Ernst Berger, Reto Danuser,<br />
Rachel Ferianec, Melina Gnägi, Heinz Graf, Markus Greminger, Herbert Roseng, Roman Sticher.<br />
Geschäftsleiter ad interim (01.01. bis 31.07.2011)<br />
Martin Cordes<br />
Archive<br />
Martin Cordes<br />
Stiftungsrat<br />
Administration Marketing / Kommunikation<br />
Sammlungen / Bibliothek<br />
Barbara Imboden<br />
Geschäftsleiter (ab 01.08.2011)<br />
Walter Hofstetter<br />
Rollmaterial<br />
Peter Schneiter (bis 30.11.2011)