Die Geschichte einer Albgemeinde.(ohne Bilder) - Bernstadt
Die Geschichte einer Albgemeinde.(ohne Bilder) - Bernstadt
Die Geschichte einer Albgemeinde.(ohne Bilder) - Bernstadt
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
stadt denkt . Aber diese Entwicklung war mehr als notwendig, zumal der Lehrer ja immer auch noch Organist<br />
war.<br />
Endlich hörte durch das Gesetz im Jahre 1909 die geistliche Schulaufsicht auf. Zwar war sie durch die<br />
geschichtliche Entwicklung leicht zu erklären, aber als der Lehrer dann seine gründliche Ausbildung in den<br />
Seminaren erhielt, gab diese geistliche Schulaufsicht oft Grund und Ursache großer Unzuträglichkeiten<br />
zwischen Pfarrern und Lehrern. <strong>Die</strong> erfolgte Lösung im Jahr 1909 war ein Glück.<br />
Fast lückenlos ist für <strong>Bernstadt</strong> die Aufstellung über die Lehrer an der hiesigen Schule<br />
möglich; weil das <strong>Bernstadt</strong>er Kirchenbuch erst mit 1611 beginnt, so sind nicht alle Namen vor dieser Zeit<br />
bekannt.<br />
Johannes Mayer, war 1543 vielleicht der erste Lehrer; er beschwerte sich anläßlich derVisitation über eini<br />
ges ( siehe das Weitere bei den dortigen Angaben );<br />
Hans Lindenmayer, 1586, Bauer und Schulmeister nach dem „Zehndtbüchlein“;<br />
Jakob Kettinger, gestorben 8. Oktober 1621;<br />
Johannes Kettinger, ( wohl des Jakobs Sohn ) gestorben 24. Mai 1675- war 48 Jahre in Amt ,-<br />
80Jahre alt ;<br />
Jerg Friedrich Deuber, gestorben 25.September1710, alt 63 Jahre, während s<strong>einer</strong> Amtszeit<br />
brannte im bayerisch.französischen Erbfolgekrieg sein Haus, also die<br />
Schule, am 7. Juni 1704 ab ( sein Sohn Jörg Friedrich „amtierte“ in<br />
Osterstetten);<br />
Johann Jakob Stammler, seit Schwiegersohn, geboren 11. August 1685 in Ulm, gestorben 21. September<br />
1752;<br />
Johannes Müller, seit 1740 Organist und Provisor, gebürtig in Ulm, ab 1752 Schulmeister,<br />
gestorben 27. Oktober 1768, alt 55 Jahre;<br />
Cristian Dauner, zuerst Provisor in Zähringen, dann in <strong>Bernstadt</strong>, ab 1768 Schulmeister , gestor<br />
ben 3. Mai 1798, alt 63 Jahr;<br />
Daniel Fink, geboren in Weidenstetten, zuerst Provisor in <strong>Bernstadt</strong>, dann Schul-meister,<br />
war in 2. Ehe verheiratet mit der Witwe des Vorgängers ( Johannes<br />
Müller,) ist am 4. März 1806 gestorben, alt 67 Jahr;<br />
Johannes Bührlein, geboren 10. Mai 1775 in Weidenstetten, gestorben 12. Dezember 1839; wäh<br />
rend s<strong>einer</strong> Amtszeit wurde von der Gemeinde das Schloß um 925<br />
Gulden an gekauft und die Schule darin eingerichtet;<br />
Johann Michael Fink, geboren 9. November 1775 in Weidenstetten, war Provisor und Heiligen-pfleger<br />
( Kirchenpfleger ) gestorben 28. Juli 1850;<br />
Daniel Fink, ( Sohn des Vorgängers ), geboren 3. Juli 1802, zuerst Schulmeister in Oberwäl<br />
den, dann hier seit 1845;<br />
Christian Eberhard Buck, geboren 23. September 1808 in Großbettlingen, gestorben 5. Oktober 1874 in<br />
<strong>Bernstadt</strong>;<br />
Jakob Friedrich Reißer, geboren in Gächingen, 5. Februar 1823, pensioniert 1893 und nach Ulm gezo<br />
gen;<br />
Balthasar Böhringer geboren 14. April 1841 in Belsen, hier seit 6. Juni 1894, gestorben in<br />
Ulm 15. Juni 1912;<br />
August Gottlob Dann 1910-1918, am 1. Febr. nach Frankreich versetzt:<br />
Gottlob Eisenbraun 1918 in kurzer Amtszeit bis zum 12. September 1919, seinem Todestag;<br />
Fritz Spahmann 1. Juni 1920 bis . November 1930 mit Versetzung nach Ulm;<br />
Athur Krauß ab 1. Dezember 1929, kam 1946 aus der Krieggefangenschaft zurück,<br />
eine zeitlang außer Amts, dann nach Erlenbach versetzt 1948;<br />
Ludwig Mistele 1. Juni 1948 bis 1. April 1951 , zog nach s<strong>einer</strong> Pensionierung nach Ulm;<br />
Theodor Witt 1. Februar 1948 bis 16. April 1962;<br />
Alfred Knödler . Juli 1954 bis 16. April 1960, zog nach Mähringen<br />
Friedrich Hartlieb ab 26. November1956 und Schulleiter von März 1963 bis März 1971;<br />
Paula Ilg April 1971 bis August 1996<br />
Fr. Goberth seit 1996<br />
78