Nachlass Landeshauptmann- Stellvertreter Felix Kern
Nachlass Landeshauptmann- Stellvertreter Felix Kern
Nachlass Landeshauptmann- Stellvertreter Felix Kern
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Sch. 1, Fasz. 4, Mappe a) bis d)<br />
Zeit von März 1938 bis Oktober 1945<br />
a) Zeit 13. 3. 1938 bis 21. 4. 1939<br />
1938-03-13 Brief von <strong>Landeshauptmann</strong> Eigruber: Kenntnisnahme der gemeinsamen<br />
Zurücklegung der Mitgliedschaft zur Landesregierung<br />
1938-03-13 Haft in der Polizeidirektion Mozartstraße: Auflistung der Zelleninsassen und<br />
Inspektionen durch die SS (Zeitraum 13.3. – 14.6. 1938)<br />
1938-04-20 Brief des Präsidialvorstandes: Enthebung von der Vertretung des Landes<br />
Oberösterreich im Verwaltungsrat der o.ö. Kraftwagen-Verkehrs-A.G.<br />
1938-05-18 Brief der Geheimen Staatspolizei: Belassen (Säbel, Pioniersäbel, Gasmaske)<br />
und Ablieferung sonstiger Waffen (Bajonett)<br />
1939-03-29 Zeitschrift für Landmaschinen, Berlin<br />
1939-04-21 Konzentrationslager Dachau: Entlassungsschein mit Kopie u. 2 Abschriften<br />
b) Zeit 23. 4. 1939 bis 25. 11. 1939<br />
1939 Brief an den ehem. Bauernbunddirektor von ?<br />
1939-04-23 Brief an Landesrat Adolf Lindt<br />
1939-05-02 Brief des Präsidialsekretärs Ehrenleitner: Dienstverhältnis beim ehem.<br />
Bauernbund fristlos beendet, Versicherungen gelöscht, mit keinerlei<br />
Einstellung in staatliche Organisationen ist zu rechnen<br />
1939-05-05 Schreiben des Dr. Bruneder mit dem Vorschlag, sich beim<br />
Wehrbezirkskommando wegen eines Postens zu melden<br />
1939-05-05 Antwortschreiben auf Brief von Landesrates Lindt mit Bitte um Vorsprache<br />
1939-05-08 Brief des Michael Grabner, ehemaliger Pfarrer in Unterweißenbach mit<br />
einer Besuchseinladung gemeinsam mit Berthold<br />
1939-05-09 Schreiben an den Gauleiter Eigruber mit der Bitte um Vorsprache<br />
1939-05-14 Durchschlag des Schreibens an das Wehrbezirkskommando, Linz: Stellung<br />
als Evidenzoffizier wurde gelöscht<br />
1939-05-14 Brief an Landesrat Lindt: Mitteilung, dass die Versicherung für Angestellte<br />
in der Landwirtschaft nicht gelöscht ist<br />
1939-05-15 Brief an den Gauleiter: Verwendung im Reichsnährstand – Schwierigkeiten<br />
1939-05-20 Brief des Schwagers Hans Gubi: Vorsprachen um eine Arbeitsstelle<br />
1939-05-20 Brief des Dr. Alois Bruneder wegen Stellenbewerbung mit 2 Bewerbungen<br />
1939-05-20 Brief des Otto Edlinger: Antwort wegen Posten in Landmaschinenfabrik<br />
1939-06-09 Schreiben des Kanonikus Josef Lugstein wegen Posten in der<br />
Vermögensverwaltung der Diözese<br />
1939-06-10 Brief von Pfarrer Grabner: Postenansuchen an Landeskaritasdirektor Fritz in<br />
München<br />
1939-06-10 Brief wegen Anschriften der Versicherungsanstalten<br />
1939-06-21 Brief von Dr. Bruneder: kein Posten bei Versicherungsgesellschaft<br />
Winterthur<br />
1939-06-24 Bischöfliches Ordinariat; Anstellung mit 16. Juli ist möglich<br />
1939-07-12 Brief an den Gauleiter: Bekanntgabe der Arbeitsstelle in der Diözesan<br />
1939-07-14 Brief von Bischof Gföllner: Ernennung zum Adjunkten<br />
1939-07-19 Brief des Adjutanten des Gauleiters: Gegen die Verwendung bei der Diözese<br />
ist nichts einzuwenden<br />
1939-11-19 Antrag um Ausstellung eines Arbeitsbuches<br />
1939-11-25 Brief an den Magistrat, Bürgersteuerstelle: Einspruch gegen Bürgersteuer<br />
für 1940, weil nur ein Kind auf der Lohnsteuerkarte eingetragen ist<br />
10