Der stationäre Handel setzt auf den Erlebnisfaktor - Wirtschaftszeitung
Der stationäre Handel setzt auf den Erlebnisfaktor - Wirtschaftszeitung
Der stationäre Handel setzt auf den Erlebnisfaktor - Wirtschaftszeitung
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●<br />
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●<br />
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●<br />
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●<br />
WIRTSCHAFTSZEITUNG<br />
HANDELSREGISTER<br />
JULI 2013 | SEITE 39<br />
AG LANDSHUT<br />
– Fortsetzung –<br />
HRA6357-23.05.2013<br />
PMTEAMCARGOE.K.,FELDKIRCHEN<br />
Johann-Schmidbauer-Straße 2, 94351 Feldkirchen. Das<br />
Registergericht beabsichtigt, die im <strong>Handel</strong>sregister eingetrageneFirmavonAmtswegennach§31Abs.2HGBzu<br />
löschen.DieFristzurErhebungeinesWiderspruchsgegen<br />
die beabsichtigte Löschung wird <strong>auf</strong> drei Monate festge<strong>setzt</strong>.<br />
führer:Friedlmeier,Konrad,Rimbach,*03.09.1969,einzelvertretungsberechtigt;<br />
mit der Befugnis, im Namen der<br />
GesellschaftmitsichimeigenenNamenoderalsVertreter<br />
einesDrittenRechtsgeschäfteabzuschließen.<br />
<br />
HRB7344-23.05.2013<br />
WTTGMBH,DINGOLFING<br />
Stauseestr. 17, 84130 Dingolfing. Geändert, nun: Geschäftsanschrift:Kreuzstraße14,84130Dingolfing.<br />
<br />
HRB8689-23.05.2013<br />
AMATEC-WINVESTVERWALTUNGSGMBH,<br />
EGGENFELDEN<br />
LandshuterStr.141-143,84307Eggenfel<strong>den</strong>.IstnureinLiquidatorbestellt,sovertritterdieGesellschaftallein.Sind<br />
mehrere Liquidatoren bestellt, so wird die Gesellschaft<br />
durchdieLiquidatorengemeinsamvertreten.Ausgeschie<strong>den</strong>:<br />
Geschäftsführer: Gleich, Stephan, Aiterhofen,<br />
*18.09.1966. Geändert, nun: Liquidator: Zaafarane,Abdelilah,<br />
Hebertsfel<strong>den</strong>, *06.01.1978. Die Gesellschafterversammlung<br />
vom 18.12.2012 hat die Auflösung der Gesellschaftbeschlossen.<br />
<br />
HRB8697-23.05.2013<br />
DIAMANTEN-ONLINEGMBH,MAMMING<br />
Bahnhofstraße 36, 94437 Mamming. Sitz verlegt, nun:<br />
Neuer Sitz: Berlin. Geschäftsanschrift: Beuthstr. 28 a,<br />
13156 Berlin. Sitz verlegt nach Berlin (nun Amtsgericht<br />
CharlottenburgHRB149982B).<br />
<br />
HRB8866-23.05.2013<br />
AMBODISGMBH,DINGOLFING<br />
Lederergasse31,84130Dingolfing.DieGesellschafterversammlungvom12.03.2013mitNachtragvom29.04.2013<br />
hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen.NeueFirma:SonnwerkenergyGmbH.<br />
<br />
HRB6222-24.05.2013<br />
ZETTLERGMBH,BAIERBACH,LANDKREISLANDSHUT<br />
Maierbach 4, 84171 Baierbach. Über das Vermögen der<br />
GesellschaftistdurchBeschlussdesAmtsgerichtsLandshut<br />
vom 22.05.2013 (Az. IN 237/13) das Insolvenzverfahren<br />
eröffnet wor<strong>den</strong>. Die Gesellschaft ist dadurch <strong>auf</strong>gelöst.VonAmtswegeneingetragennach§65GmbHG.<br />
<br />
HRB6639-24.05.2013<br />
LINDNEROBJEKTDESIGNGMBH,ARNSTORF<br />
Bahnhofstr. 25, 94424 Arnstorf. Prokura erloschen: Betz,<br />
Raimund,Hohenthann,*15.07.1962.<br />
<br />
HRB2790-27.05.2013<br />
RUDOLFHANEDERGMBH,BADBIRNBACH<br />
Landstr.3,OT Nindorf,84364Bad Birnbach.Bestellt:Geschäftsführer:<br />
Baumgartner, Renate, Bad Birnbach,<br />
*04.02.1957, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis,<br />
im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen<br />
oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.<br />
<br />
HRB3405-27.05.2013<br />
RSTWOHN-UNDGEWERBEBAUGMBH,LANDAUA.D.<br />
ISAR<br />
Straubinger Str. 57, 94405 Landau a.d. Isar. Ausgeschie<strong>den</strong>:Geschäftsführer:Thannhuber,Marianne,Angestellte,<br />
Landau a.d. Isar. Bestellt: Geschäftsführer: Thannhuber,<br />
Andreas,Landaua.d.Isar,*08.04.1948,einzelvertretungsberechtigt;<br />
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft<br />
mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines DrittenRechtsgeschäfteabzuschließen.<br />
<br />
HRB4927-27.05.2013<br />
GRENZKRAFTWERKEGESELLSCHAFTMIT<br />
BESCHRÄNKTERHAFTUNG,SIMBACHAMINN<br />
Münchner Str. 48, 84359 Simbach. Gesamtprokura die<br />
Gesellschaft in Gemeinschaft mit einem Mitglied der Geschäftsführung<br />
oder einem Handlungsbevollmächtigten<br />
zu vertreten; in Fällen, in <strong>den</strong>en Vertretung durch die gesetzlichen<br />
Vertreter geboten ist, nur in Gemeinschaft mit<br />
einem Mitglied der Geschäftsführung: Dipl.-Ing. Wagner,<br />
Erich,Bergheim,*16.05.1961.<br />
<br />
HRB5818-27.05.2013<br />
LANDSHUTEREISHOCKEYSPIELBETRIEBS-GMBH,<br />
LANDSHUT<br />
Gutenbergweg 32, 84034 Landshut. Ausgeschie<strong>den</strong>: Geschäftsführer:<br />
Rumrich, Jürgen, Landshut, *20.03.1968.<br />
Bestellt: Geschäftsführer: Donbeck, Christian Ludwig,<br />
Dorfen, *10.03.1972, einzelvertretungsberechtigt; mit der<br />
Befugnis,im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen<br />
Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte<br />
abzuschließen.<br />
<br />
HRB6171-27.05.2013<br />
KLINIKUMLANDSHUTGEMEINNÜTZIGEGMBH,<br />
LANDSHUT<br />
Robert-Koch-Str. 1, 84034 Landshut. Bestellt: Geschäftsführer:<br />
Mertens, Jens, Weilheim, *07.08.1966, einzelvertretungsberechtigt;<br />
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft<br />
mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter<br />
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen insoweit es<br />
um Geschäfte zwischen der Gesellschaft und der Medizinisches<br />
Diagnostik- und Versorgungszentrum Landshut<br />
gemeinnützigeGmbHgeht.<br />
<br />
HRB7387-27.05.2013<br />
PTGBETEILIGUNGSGMBH,LANDSHUT<br />
Kaspar-Brummer-Weg 5, 84036 Landshut. Ausgeschie<strong>den</strong>:<br />
Geschäftsführer: Hefele, Hermann, Augsburg,<br />
*12.05.1942.<br />
<br />
HRB7849-27.05.2013<br />
MEDIZINISCHESDIAGNOSTIK-UND<br />
VERSORGUNGSZENTRUMLANDSHUT<br />
GEMEINNÜTZIGEGMBH,LANDSHUT<br />
Robert-Koch-Straße 1, 84034 Landshut. Bestellt: Geschäftsführer:<br />
Mertens, Jens, Weilheim, *07.08.1966, einzelvertretungsberechtigt;mitderBefugnis,imNamender<br />
GesellschaftmitsichimeigenenNamenoderalsVertreter<br />
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen,insoweit es<br />
umGeschäftezwischenderGesellschaftundderKlinikum<br />
LandshutgemeinnützigeGmbHgeht.<br />
<br />
HRB8623-27.05.2013<br />
SILCOGMBH,LANDSHUT<br />
Siemensstr. 15, 84030 Landshut. Ausgeschie<strong>den</strong>: Geschäftsführer:Göstl,Jürgen,Tiefenbach,*02.11.1965.Bestellt:<br />
Geschäftsführer: Kronovsek, Saso, Gomilsko (Slowenien),*25.11.1972,einzelvertretungsberechtigt;mitder<br />
Befugnis,im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen<br />
Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte<br />
abzuschließen.<br />
LÖSCHUNGEN<br />
HRA8007-17.05.2013<br />
POINTSPARTNERFACHBETRIEBETTINGERE.K.,<br />
EGGENFELDEN<br />
Lauterbachstr. 47, 84307 Eggenfel<strong>den</strong>. Die Firma ist erloschen.<br />
<br />
HRA10494-23.05.2013<br />
FRISEURSALONBRIGITTEPABLEE.K.,MASSING<br />
Goethestr.11,84323Massing.DieFirmaisterloschen.<br />
<br />
HRA7591-24.05.2013<br />
RUHMANNWOHNBAUGMBH&COVERWALTUNGS<br />
KG,DINGOLFING<br />
Johann-Strauß-Str. 9, 84130 Dingolfing. Die Gesellschaft<br />
ist<strong>auf</strong>gelöst.DieFirmaisterloschen.<br />
<br />
HRB1264-15.05.2013<br />
AMGCOMPUTER+SOFTWARE+PERIPHERIEGMBH,<br />
VILSBIBURG<br />
Schwalbenholzstr. 2, 84137 Vilsbiburg. Die Liquidation ist<br />
beendet.DieFirmaisterloschen.<br />
<br />
HRB4078-17.05.2013<br />
SCHALL&STEINGMBH,ALTDORF<br />
Schlesierstr.3,84032Altdorf.DieLiquidationistbeendet.<br />
DieFirmaisterloschen.<br />
<br />
HRB3618-24.05.2013<br />
RUHMANNWOHNBAUGMBH,DINGOLFING<br />
Spatzenweg 1,84130Dingolfing.DieLiquidationist beendet.DieFirmaisterloschen.<br />
VORGÄNGE OHNE EINTRAGUNG<br />
HRB4927-23.05.2013<br />
GRENZKRAFTWERKEGESELLSCHAFTMIT<br />
BESCHRÄNKTERHAFTUNG,SIMBACHAMINN<br />
Münchner Str. 48, 84359 Simbach. Nicht eingetragen:<br />
Beim Amtsgericht Landshut -Registergericht- wurde eine<br />
Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52<br />
Abs.2S.2GmbHG.<br />
<br />
Oliver Schäfer Tel.:0941/207-397<br />
Medienberatung<strong>Wirtschaftszeitung</strong>RegionSüd<br />
oliver.schaefer@mittelbayerische.de<br />
HRB258-24.05.2013<br />
ÖSTERREICHISCH-BAYERISCHEKRAFTWERKE<br />
AKTIENGESELLSCHAFT,SIMBACHAMINN<br />
MünchnerStr.48,84355Simbach amInn.Beim AmtsgerichtLandshut-Registergericht-<br />
wurdeeine ListederMitgliederdesAufsichtsratseingereicht,§106AktG.<br />
<br />
HRB8403-27.05.2013<br />
LINDNERGROUPMANAGEMENTAG,ARNSTORF<br />
Bahnhofstraße 29, 94424 Arnstorf. Nicht eingetragen:<br />
Beim Amtsgericht Landshut -Registergericht- wurde eine<br />
Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106<br />
AktG.<br />
BERICHTIGUNGEN<br />
HRB3471-17.05.2013<br />
DOSTECELECTRONICSVERTRIEBSGMBH,ALTDORF,<br />
C/OINNODYSGMBH<br />
Engkofen 6, 84166 Adlkofen. Vertretungsbefugnis von<br />
Amts wegen berichtigt: Liquidator: Kretschmann, Peter,<br />
Vilsheim, *01.05.1954, einzelvertretungsberechtigt; mit<br />
derBefugnis,imNamenderGesellschaftmitsichimeigenen<br />
Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfteabzuschließen.<br />
<br />
HRB5395-22.05.2013<br />
X-HIBITIONGMBH,ALTFRAUNHOFEN<br />
PeißingerWeg1,84169Altfraunhofen.Familiennamenberichtigt<br />
und Wohnort geändert, nun: Geschäftsführer:<br />
Meßner, Klaus, Altfraunhofen, *08.10.1967, einzelvertretungsberechtigt;<br />
mit der Befugnis, im Namen der GesellschaftmitsichimeigenenNamenoderalsVertretereines<br />
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Wohnort geändert,<br />
nun: Geschäftsführer: Klemm, Joachim, Altfraunhofen,*18.02.1968,einzelvertretungsberechtigt;mitderBefugnis,imNamenderGesellschaftmitsichimeigenenNamen<br />
oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.<br />
LÖSCHUNGEN VON AMTS WEGEN<br />
HRB3039-21.05.2013<br />
CMHANDELSGESELLSCHAFTM.B.H.,<br />
HEBERTSFELDEN<br />
Georg-Hofmann-Str. 10,84332 Hebertsfel<strong>den</strong>.Die Gesellschaft<br />
ist wegen Vermögenslosigkeit gemäß § 141 a FGG<br />
a.F. (nunmehr § 394 FamFG) gelöscht. Von Amts wegen<br />
eingetragen.<br />
<br />
HRB3140-21.05.2013<br />
S.G.F.HAUS-UNDGRUNDBESITZGMBH,ALTDORF<br />
(Spitzwegstr.22,84032Altdorf).DieGesellschaftistwegen<br />
Vermögenslosigkeit gemäß § 394 FamFG gelöscht.<br />
VonAmtswegeneingetragen.<br />
<br />
HRB3957-21.05.2013<br />
SCHÖDLVERTRIEBSSERVICEUNDSPEDITIONGMBH,<br />
PFEFFENHAUSEN<br />
Postgasse 2, 84076 Pfeffenhausen. Die Gesellschaft ist<br />
wegenVermögenslosigkeitgemäߧ394FamFGgelöscht.<br />
VonAmtswegeneingetragen.<br />
<br />
HRB3895-23.05.2013<br />
FTLFILMTECHNIKLICHTGMBH,ALTDORFB.<br />
LANDSHUT<br />
Aurikelstr. 17 b,84032 Altdorf.Die Gesellschaftist wegen<br />
Vermögenslosigkeit gemäß § 394 FamFG gelöscht. Von<br />
Amtswegeneingetragen.<br />
AG STRAUBING<br />
In ( ) ge<strong>setzt</strong>e Angaben der Anschrift und des GeschäftszweigeserfolgenohneGewähr:<br />
NEUEINTRAGUNGEN<br />
MedienberaterOliver Schäfer und Helmut Ketterl<br />
überWerbunginder<strong>Wirtschaftszeitung</strong>.<br />
„Regionalitätverbindet.<br />
Mitder<strong>Wirtschaftszeitung</strong><br />
bringenwirEntscheiderin<br />
Ostbayernzusammen.“<br />
HRA6581-23.05.2013<br />
SEVENTRUSTE.K.,STRAUBING<br />
Ludwigsplatz 26, 94315 Straubing. (<strong>Handel</strong> und Dienstleistungen<br />
in Zusammenhang mit Trockeneis sowie sonstige<br />
Dienstleistungen,insbesondereAgrarservice).Einzelk<strong>auf</strong>mann<br />
/ Einzelk<strong>auf</strong>frau. Geschäftsanschrift: Ludwigsplatz<br />
26, 94315 Straubing. <strong>Der</strong> Inhaber / die Inhaberin<br />
handelt allein. Inhaber: Papp, Johann Christian, Ascha,<br />
*13.06.1977.<br />
<br />
HRB11949-11.05.2013<br />
GÄUBODENENERGIEGMBH,LEIBLFING<br />
Haidersberg 9, 94339 Leiblfing. Gesellschaft mit beschränkter<br />
Haftung. Gesellschaftsvertrag vom<br />
03.05.2013. Geschäftsanschrift: Haidersberg 9, 94339<br />
Leiblfing. Gegenstand des Unternehmens: <strong>Handel</strong> und<br />
Verk<strong>auf</strong> von Energie und dazugehörigen Gerätschaften.<br />
Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführerbestellt,sovertritterdieGesellschaftallein.Sindmehrere<br />
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft<br />
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer<br />
gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Bestellt:<br />
Geschäftsführer: Rammel, Sebastian, Leiblfing,<br />
*20.01.1971, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis,<br />
im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen<br />
oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.<br />
<br />
Helmut Ketterl Tel.:0941/207-390<br />
Medienberatung<strong>Wirtschaftszeitung</strong>RegionNord<br />
helmut.ketterl@mittelbayerische.de<br />
HRB11950-13.05.2013<br />
PRO-KOMGMBH,STEINACH<br />
Krokusweg 1, 94377 Steinach. Gesellschaft mit beschränkter<br />
Haftung. Gesellschaftsvertrag vom<br />
08.05.2013.Geschäftsanschrift:Krokusweg1,94377Steinach.<br />
Gegenstand des Unternehmens: Büro- und Personalmanagement,<br />
Kalkulation und Leistungsermittlung im<br />
k<strong>auf</strong>männischen Bereich. Stammkapital: 25.000,00 EUR.<br />
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaftallein.SindmehrereGeschäftsführerbestellt,so<br />
wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder<br />
durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen<br />
vertreten. Bestellt: Geschäftsführer: Leonhardt,<br />
Monika, Steinach, *01.12.1963, einzelvertretungsberechtigt;mitderBefugnis,imNamenderGesellschaftmitsich<br />
im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten<br />
Rechtsgeschäfteabzuschließen.<br />
<br />
HRB11951-15.05.2013<br />
ERTLSOFTTECHGMBH,STRAUBING<br />
Europaring 4, 94315 Straubing. Gesellschaft mit beschränkter<br />
Haftung. Gesellschaftsvertrag vom<br />
13.05.2013. Geschäftsanschrift: Europaring 4, 94315<br />
Straubing. Gegenstand des Unternehmens: Entwicklung<br />
von Software für speicherprogrammierbare Steuerungen<br />
(SPS), Roboter und Visualisierungen und die InbetriebnahmevonIndustrie-undProduktionsanlagen.Stammkapital:25.000,00EUR.IstnureinGeschäftsführerbestellt,<br />
so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführerbestellt,sowirddieGesellschaftdurchzwei<br />
Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam<br />
mit einem Prokuristen vertreten. Bestellt: Geschäftsführer:<br />
Zagel, Ulrike, Straubing, *27.02.1969, einzelvertretungsberechtigt;mitderBefugnis,imNamender<br />
GesellschaftmitsichimeigenenNamenoderalsVertreter<br />
einesDrittenRechtsgeschäfteabzuschließen.<br />
<br />
HRB11952-17.05.2013<br />
DOMUSUG(HAFTUNGSBESCHRÄNKT),BOGEN<br />
Bahnhofstraße 24, 94327 Bogen. Gesellschaft mit beschränkter<br />
Haftung. Gesellschaftsvertrag vom<br />
24.04.2013.Geschäftsanschrift:Bahnhofstraße24,94327<br />
Bogen. Gegenstand des Unternehmens: Hausmeisterservice;<br />
Beratung und Vertrieb von Immobilien; Fertighaus-<br />
/Fertighausteile;<strong>Handel</strong>mitBaustoffen;Autohandel/Autoteilehandel;<br />
Personalvermittlung; Außenhandel (Import<br />
und Export) von Waren aller Art. Stammkapital: 600,00<br />
EUR.IstnureinGeschäftsführerbestellt,sovertritterdie<br />
Gesellschaftallein.SindmehrereGeschäftsführerbestellt,<br />
so wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführer gemeinsam<br />
vertreten.Bestellt: Geschäftsführer: Mihailescu,<br />
Ioan,Bogen,*19.01.1957, mitderBefugnis,imNamender<br />
GesellschaftmitsichimeigenenNamenoderalsVertreter<br />
einesDrittenRechtsgeschäfteabzuschließen.<br />
<br />
HRB11953-28.05.2013<br />
GRAFFFENSTER-UNDINNENAUSBAUUG<br />
(HAFTUNGSBESCHRÄNKT),KIRCHROTH<br />
Laurentiusweg 1, 94356 Kirchroth, Oberzeitldorn. Gesellschaft<br />
mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag<br />
vom 23.05.2013. Geschäftsanschrift: Laurentiusweg 1,<br />
94356 Kirchroth, Oberzeitldorn. Gegenstand des Unternehmens:<br />
Deutschlandweite Vermittlung von Aufträgen<br />
insbesondere im Bereich Trockenbauarbeiten, Fenster<br />
und Türen, Estrich, Innenputz, Fliesenlegerarbeiten, Malerarbeiten,TreppenundGeländer.Stammkapital:500,00<br />
EUR.IstnureinGeschäftsführerbestellt,sovertritterdie<br />
Gesellschaftallein.SindmehrereGeschäftsführerbestellt,<br />
so wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführer gemeinsam<br />
vertreten. Bestellt: Geschäftsführer: Langer-<br />
Graff, Aneta,Kirchroth,*27.05.1983,mit der Befugnis,im<br />
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder<br />
als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.<br />
VERÄNDERUNGEN<br />
HRA6580-03.05.2013<br />
FREIERAUTOSATTLEREIGMBH&CO.KG,STRAUBING<br />
Regensburger Straße 50 c, 94315 Straubing. Die Gesellschaft<br />
hat im Wege der Ausgliederung zur Aufnahme gemäß<br />
Ausgliederungsvertrag vom 09.04.2013 Teile des<br />
Vermögens von der Freier Autosattlerei e.K. mit dem Sitz<br />
in Straubing (Amtsgericht Straubing HRA 6579) als Gesamtheit<br />
mit Ausnahme des im Grundbuch des AmtsgerichtsStraubingvonStraubingBlatt14406vorgetragenen<br />
Grundbesitzes mit allen Aktiven und Passiven übernommen.<br />
<br />
HRA6191-06.05.2013<br />
WAGENTHALERDAMENUNDHERRENHÜTE,INHABER:<br />
KARL-HEINZOTTLE.K.,STRAUBING<br />
Theresienplatz 39, 94315 Straubing. Sitz verlegt, nun:<br />
Schierling. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Am Bahndamm<br />
34, 84069 Schierling. Nun Amtsgericht RegensburgHRA8830.<br />
<br />
HRA6477-17.05.2013<br />
FAIME.K.,STRAUBING<br />
Europaring4,94315Straubing.Geändert,nun:Geschäftsanschrift:LandshuterStraße86,94315Straubing.<br />
<br />
HRA1864-23.05.2013<br />
ANNEU.PETERKRÄOHG,STRAUBING<br />
Rückertstr. 39 a, 94315 Straubing. Firma geändert, nun:<br />
Peteru.MaximilianKräoHG.<br />
<br />
HRB11125-11.05.2013<br />
INO-METALLVERARBEITUNGGMBH,STRAUBING<br />
Kreuzweg 47, 94315 Straubing. Die Gesellschafterversammlungvom29.04.2013hatdieÄnderungdes§2Abs.<br />
1(GegenstanddesUnternehmens)derSatzungbeschlossen.<br />
Neuer Unternehmensgegenstand: Montieren und<br />
VerarbeitenvonMetallgegenstän<strong>den</strong>sowiedieArbeitnehmerüberlassung.<br />
<br />
HRB11156-13.05.2013<br />
VITALISGMBH,MITTERFELS<br />
Bayerwaldstr. 11, 94360 Mitterfels.Die Gesellschafterversammlung<br />
vom 07.05.2013 hat die Änderung des § 2<br />
(Sitz) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Haselbach.<br />
Geschäftsanschrift:c/oTeiwes&Grünig,StraubingerStr.<br />
19,94354Haselbach.<br />
<br />
HRB11682-13.05.2013<br />
ÖL-SPAR-SYSTEMEGMBH,SALCHING<br />
Industriestraße 10, 94330 Salching. Die Gesellschafterversammlung<br />
vom 07.05.2013 hat die Änderung des § 1<br />
(Firma) der Satzung beschlossen. Neue Firma: Sturm<br />
TechnologiesGmbH.<br />
<br />
HRB11931-13.05.2013<br />
CARAVANTASTICSTRAUBINGGMBH,STRAUBING<br />
Spitzackerstr.12,82166Gräfelfing.DieGesellschafterversammlungvom08.05.2013hatdieÄnderungdes§4(Geschäftsjahr)<br />
der Satzung beschlossen. Von Amts wegen<br />
berichtigt: Geschäftsanschrift: Spitzackerstr. 12, 82166<br />
Gräfelfing.<br />
<br />
HRB10840-16.05.2013<br />
BGGMBH,STRAUBING<br />
Stockergasse16,94315Straubing.Bestellt:Geschäftsführer:<br />
Leshwange, Mbei, Brüssel, *26.06.1940, einzelvertretungsberechtigt;<br />
mit der Befugnis, im Namen der GesellschaftmitsichimeigenenNamenoderalsVertretereines<br />
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschie<strong>den</strong>:<br />
Geschäftsführer: Dr. Gerl, Herbert, Straubing,<br />
*05.03.1955.<br />
<br />
HRB10060-23.05.2013<br />
HEINRICHWELTERSÜNCHINGER<br />
BACKSPEZIALITÄTENGMBH,STRAUBING-ITTLING<br />
Weltenburger Str. 20, 94315 Straubing. Bestellt: Geschäftsführer:<br />
Welter, Brigitte, Bernhardswald,<br />
*19.04.1962, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis,<br />
im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen<br />
oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.<br />
Ausgeschie<strong>den</strong>: Geschäftsführer: Welter,<br />
Martin, Kfz-Mechaniker, Bernhardswald. Einzelprokura:<br />
Welter,Manuel,Bernhardswald,*20.08.1985;Welter,Thomas,Bernhardswald,*09.06.1987.<br />
<br />
HRB10643-23.05.2013<br />
WOLF+KUNTSCHERFRISCHDIENSTGMBH,RAIN<br />
Gewerbegebiet 15, 94369 Rain.Neue Firma: Wolf + Kuntscher<br />
Frischdienst AG. Neuer Unternehmensgegenstand:<br />
<strong>Handel</strong>mitfrischenundtiefgekühltenLebensmittelnjeder<br />
ArtsowievonProduktenfür<strong>den</strong>Metzgerei-undGastronomiebedarf.<br />
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertrittdiesesdieGesellschaftallein.SindmehrereMitglieder<br />
desVorstandsbestellt,sowirddieGesellschaftdurchzwei<br />
MitgliederdesVorstandsoderdurcheinMitglieddesVorstands<br />
gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geändert,nun:Vorstand:<br />
Schmidbauer,Helmut,Schorndorf,<br />
*04.03.1957, einzelvertretungsberechtigt. Geändert, nun:<br />
Vorstandsvorsitzender: Kriegl, Josef, Moosthenning,<br />
*19.03.1950, einzelvertretungsberechtigt. Die Gesellschafterversammlung<br />
vom 17.05.2013 hat die formwechselndeUmwandlungderGesellschaftindiegleichzeitigerrichteteWolf+KuntscherFrischdienstAGbeschlossen.<br />
<br />
HRB11944-23.05.2013<br />
AUTOHAUSPLATZERIMLABERTALGMBH,<br />
LABERWEINTING<br />
LandshuterStraße43,84082Laberweinting.Bestellt:Geschäftsführer:<br />
Platzer, Verena, Neumarkt i.d.Opf.,<br />
*13.03.1989, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis,<br />
im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen<br />
oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.<br />
<br />
HRB10643-24.05.2013<br />
WOLF+KUNTSCHERFRISCHDIENSTAG,RAIN<br />
Gewerbegebiet15,94369Rain.RechtsformvonAmtswegen<br />
berichtigt: Aktiengesellschaft. Satzung vom<br />
17.05.2013.<br />
<br />
HRB10512-27.05.2013<br />
KRINNERSCHRAUBFUNDAMENTEGMBH,<br />
STRAßKIRCHEN<br />
Passauer Str. 55, 94342 Straßkirchen. Bestellt: Geschäftsführer:Mayer,Thomas,Fürth,*02.04.1958,vertretungsberechtigt<br />
gemeinsam mit einem anderen GeschäftsführerodereinemProkuristen.<br />
<br />
HRB9045-28.05.2013<br />
BAUUNTERNEHMUNGOHNEISGESELLSCHAFTMIT<br />
BESCHRÄNKTERHAFTUNG,STRAUBING<br />
Sachsenring 11 c, 94315 Straubing. Ausgeschie<strong>den</strong>: Geschäftsführer:<br />
Hoinkes, Karl, Regensburg, *02.07.1953.<br />
Bestellt: Geschäftsführer: Schreindl, Roland, Grafenau,<br />
*21.06.1965.<br />
<br />
HRB11651-28.05.2013<br />
LDBCARCALL<br />
HANDELSBETREUUNGSGESELLSCHAFTMBH,<br />
STRAUBING<br />
Am Pulverturm 13, 94315 Straubing. Neuer Sitz: Berlin.<br />
Geschäftsanschrift: Goslarer Platz 8-9,10589 Berlin. Sitz<br />
verlegtnachBerlin(nunAmtsgerichtCharlottenburgHRB<br />
150123B).<br />
<br />
HRB9700-29.05.2013<br />
XAVERBACHNERGMBH,STRAUBING<br />
Landshuter Str. 63, 94315 Straubing. Gesamtprokura gemeinsam<br />
mit einem Geschäftsführer oder einem anderen<br />
Prokuristen:Rösch,Ingo,Mainburg,*07.05.1969.<br />
<br />
HRB11643-29.05.2013<br />
PPEPLANUNGS-UND<br />
PROJEKTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFTMBH,<br />
BOGEN<br />
SudetendeutscheStraße14/VII,94327Bogen.NeuerSitz:<br />
Nürnberg. Geschäftsanschrift: L<strong>auf</strong>ertorgraben 4, 90489<br />
Nürnberg. Sitz verlegt nach Nürnberg (nun Amtsgericht<br />
NürnbergHRB29673).<br />
<br />
HRB11839-31.05.2013<br />
LERMERUG(HAFTUNGSBESCHRÄNKT),STRAUBING<br />
Ostendstraße 19, 94315 Straubing.Die Gesellschafterversammlungvom14.05.2013hatdieErhöhungdesStammkapitals<br />
um 24.000,00 EUR und die Neufassung der Satzung<br />
beschlossen. Dabei wurde geändert: Firma, GegenstanddesUnternehmens,undVertretungsregelung.Neue<br />
Firma: Lermer GmbH. Neues Stammkapital: 25.000,00<br />
EUR.IstnureinGeschäftsführerbestellt,sovertritterdie<br />
Gesellschaftallein.SindmehrereGeschäftsführerbestellt,<br />
so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder<br />
durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristenvertreten.<br />
LÖSCHUNGEN<br />
HRA6579-03.05.2013<br />
FREIERAUTOSATTLEREIE.K.,STRAUBING<br />
RegensburgerStraße50c,94315Straubing.Dasvondem<br />
Einzelk<strong>auf</strong>mannFreier,Harald,Straubing,*19.08.1955unter<br />
der Firma Freier Autosattlerei e. K. mit dem Sitz in<br />
Straubing betriebene Unternehmen ist aus dem Vermögen<br />
gemäß Ausgliederungserklärung vom 09.04.2013 als<br />
Gesamtheit mit Ausnahme des im Grundbuch des AmtsgerichtsStraubingvonStraubingBlatt14406vorgetragenen<br />
Grundbesitzes <strong>auf</strong> die Freier Autosattlerei GmbH &<br />
Co. KG mit dem Sitz in Straubing (Amtsgericht Straubing<br />
HRA6580)zur Aufnahmeausgegliedert.Die Firmaist erloschen.<br />
Von Amts wegen eingetragen <strong>auf</strong> Grund § 155<br />
UmwG.<br />
<br />
HRB10883-28.05.2013<br />
PROFASHIONALDIENSTLEISTUNGSGMBH,<br />
OBERSCHNEIDING<br />
Tannenstr. 4, 94363 Oberschneiding. Die Gesellschaft ist<br />
wegenVermögenslosigkeitgemäߧ394FamFGgelöscht.<br />
VonAmtswegeneingetragen.<br />
LÖSCHUNGSANKÜNDIGUNGEN<br />
IMPRESSUM<br />
<strong>Wirtschaftszeitung</strong>–<strong>Handel</strong>,Handwerk,<br />
IndustrieundGewerbeinOstbayern<br />
Redaktionsleitung:MartinAngerer<br />
Projektleitung:RenateWandinger<br />
Auflage:11700<br />
Autoren:ChristineHochreiter,MartinAngerer,ThorstenRetta,GerdOtto,BirgitBauer,<br />
MechtildAngerer,ThomasTjiang,TheoKurtz,<br />
KathrinSchiller,JeannineTieling,Matthias<br />
Haßler,ClaudiaRothammer,Bernhard<br />
Fleischmann,DominikFürst,UdoFürst,Gabi<br />
Hueber-Lutz.<br />
SatzundLayout:<br />
ShanaZiegler,ChristianSauerer(WZ-Infografik),IreneDaxer.<br />
Titelbild:Fotolia/Shutter81<br />
Anzeigenverk<strong>auf</strong>:<br />
MittelbayerischeWerbegesellschaftKG;<br />
Geschäftsleitung:M.Wunnike;<br />
Anzeigenverk<strong>auf</strong>:O.Schäfer,H.Ketterl<br />
Verantwortlichfür<strong>den</strong>InhaltderAnzeigen:<br />
F.-X.Scheuerer;alleAnzeigen<strong>auf</strong>trägewer<strong>den</strong><br />
nurzu<strong>den</strong>Bedingungendesjeweilsgültigen<br />
Anzeigentarifsausgeführt.<br />
Verlag:MittelbayerischerVerlagKG<br />
Geschäftsleitung:<br />
P.Esser(p.h.G.),Th.Esser(p.h.G.),M.Wunnike(Verlagsleiter),M.Sauerer(Chefredakteur);RegistergerichtRegensburgHRA6189.<br />
Briefadresse:93066Regensburg<br />
Hausadresse:<br />
KumpfmühlerStraße15,93047Regensburg<br />
RedaktionTelefon:<br />
(0941)207198,Telefax:(0941)207183<br />
E-Mail:<br />
redaktion@die-wirtschaftszeitung.de<br />
Abo-/LeserserviceTelefon:<br />
0800-2070006<br />
(gebührenfreiausallenFestnetzen)<br />
Telefax:<br />
(0941)207212<br />
<strong>Wirtschaftszeitung</strong>online:<br />
www.die-wirtschaftszeitung.de<br />
Druck:<br />
MittelbayerischesDruckzentrumGmbH&Co.<br />
KG,Rathenaustraße11,93055Regensburg;<br />
www.mittelbayerisches-druckzentrum.de<br />
Die<strong>Wirtschaftszeitung</strong>wirdmitgesundheitsunbe<strong>den</strong>klichenFarben<strong>auf</strong>chlorfreigebleichtem,überwiegendaltpapierhaltigemZeitungspapiergedruckt.<br />
BeiNichtbelieferungohneVerschul<strong>den</strong>des<br />
VerlagsinFällenhöhererGewalt/alsArbeitskampffolge/keinEntschädigungsanspruch.<br />
KeineRücksendungunverlangteingesandter<br />
Manuskripte.GerichtsstandRegensburg.